INSIGNIS 3
Présentation générale de INSIGNIS 3
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société INSIGNIS 3 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société INSIGNIS 3 est situé au 37 QUAI DE GRENELLE 75015 PARIS 15
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le vendredi 24 septembre 2004 et qui est immatriculée sous le numéro 478825243 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 65 425 693,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
INSIGNIS 3 à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -56 257 493.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
INSIGNIS 3 est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si INSIGNIS 3 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR25478825243
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à INSIGNIS 3 de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- appadoo, raph,
- auditex,
- boris, etienne,
- boris, etienne.
- de zitter, jean-françois
- de zitter, jean-françois,
- educin topco
- ernst & young audit,
- graves, david,
- graves, david.
- grouthier,
- grouthier,
- nicolas, yves
- polston, robert anthony
- polston, robert,
- pricewaterhousecoopers audit,
Les modifications survenues dans l'administration de la société INSIGNIS 3
- 2008-08-07 : Président partant : Appadoo, Raph, nomination du Président : De Zitter, Jean-François
- 2008-11-27 : Président partant : De Zitter, Jean-François, nomination du Président : Graves, David.
- 2009-03-18 : Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Boris, Etienne.
- 2010-06-11 : Président partant : Graves, David, nomination du Président : Polston, Robert Anthony
- 2011-10-30 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Boris, Etienne, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas, Yves
- 2016-08-26 : Président partant : Polston, Robert, nomination du Président : Grouthier, nom d'usage : Lespine, Catherine
- 2020-02-27 : Président partant : Grouthier, nom d'usage : Lespine, Catherine ; nomination du Président : EDUCIN TOPCO
Les autres mandats des administrateurs
- auditex, :
- 2017-10-22 : SEVELIND (388561110)
- 2017-09-19 : THIONVILLE DISTRIBUTION (528040132)
- 2016-07-20 : CENTRE D'EXPLORATIONS FONCTIONNELLES - CEF (502807167)
- 2016-06-14 : REXEL DEVELOPPEMENT SAS (480172840)
- 2015-11-30 : ALLIANCE ETIQUETTES (811822170)
- 2015-02-17 : SNC COEUR D'ORLY COMMERCES (504831207)
- 2015-02-05 : SCI COEUR D'ORLY BUREAUX (504255118)
- 2014-04-25 : GAMDIS (801944794)
- 2014-01-22 : SAS Pôle de Santé de Mentale la Confluence (790533772)
- 2013-09-15 : EPHIGEA (475483319)
- 2013-09-12 : GALILEE (795237353)
- 2013-06-07 : FINANCIERE CEP (532452737)
- 2012-06-06 : REXEL FRANCE (309304616)
- 2012-03-23 : SAS SANTOLINE (484759055)
- 2012-03-11 : SOLOGNE FINANCES (398784645)
- 2011-04-10 : SECANT FRANCE (450275771)
- 2010-09-22 : G D F INVESTISSEMENTS (420851974)
- 2009-05-31 : LYMER (402711394)
- 2008-12-12 : DISTRITUR (411285232)
- 2008-10-17 : INOVALIS (420780835)
- boris, etienne. :
- 2013-05-14 : SEPROMONT (402682413)
- 2012-05-14 : ELISA GESTION (751225137)
- 2009-07-19 : VENDOME LEASE (350136289)
- 2009-07-19 : ARIONDAZ (480099449)
- 2009-07-19 : DRESDNER KLEINWORT FINANCE EURL (399667948)
- 2009-07-09 : CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (379502644)
- 2009-07-08 : DRESDNER KLEINWORT FRANCE (399872134)
- 2009-07-08 : DRESDNER KLEINWORT SECURITIES FRANCE (379980600)
- 2009-07-08 : PRIMAGAZ LAVERA (408483675)
- 2009-07-02 : AEDE (419572169)
- 2009-07-02 : ALLIANCE ENTREPRENDRE (399192327)
- 2009-06-28 : GROUPAMA IMMOBILIER (413114760)
- 2009-06-28 : DRESDNER BANK GESTIONS FRANCE (317705291)
- 2009-06-26 : SWISSLIFE BANQUE PRIVEE (382490001)
- 2009-06-24 : MASSERAN GESTION (505243592)
- 2009-06-19 : SEGESPAR FINANCE (421304601)
- 2009-06-05 : EASYBOURSE (484014410)
- 2009-06-05 : DISNEY NATURE PRODUCTIONS (443219662)
- 2009-05-06 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PRINTEMPS LA VALETTE (440295491)
- 2009-04-12 : KORREDEN (414881268)
- boris, etienne, :
- 2017-07-31 : Edmond de Rothschild (France) (572037026)
- 2017-07-11 : BANQUE POPULAIRE DU NORD (457506566)
- 2016-10-06 : OXILIA (498616705)
- 2016-03-29 : FITCH FRANCE (378001283)
- 2015-09-18 : ANFIDIS (085781144)
- 2015-07-10 : SWISSLIFE BANQUE PRIVEE (382490001)
- 2015-04-29 : CATELLA FRANCE (412670374)
- 2014-07-02 : CAP GEMINI (330703844)
- 2014-06-29 : POTEL ET CHABOT (552043754)
- 2013-10-16 : JEAN LOUIS DAVID FRANCE (612030239)
- 2012-08-29 : SOCIETE DE VALORISATION FONCIERE ET IMMOBILIERE (428684963)
- 2012-07-31 : COFIMAGE 18 (489089193)
- 2010-10-06 : ResiCo (401379128)
- educin topco :
- 2020-02-28 : ECOLE SUPERIEURE DU COMMERCE EXTERIEUR - ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE SUPERIEUR PRIVE (784713521)
- 2020-02-28 : ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT (445260169)
- 2020-02-28 : ECETECH (383023272)
- 2020-02-28 : INSTITUT FRANCAIS DE GESTION (432197762)
- 2020-02-28 : Centre d'Etudes Européen pour l'Enseignement Supérieur (798777736)
- 2020-02-28 : INSIGNIS IMMOBILIER (490482833)
- 2020-02-28 : CUSTOMER EXPERIENCE (414893925)
- 2020-02-19 : INSEEC EXECUTIVE EDUCATION (517798732)
- ernst & young audit, :
- 2009-07-08 : AEROPORTS DE PARIS (552016628)
- 2009-06-18 : UNION INTERNATIONALE IMMOBILIERE (572055408)
- 2009-05-17 : ING REEIF CANLY (491441275)
- 2009-04-30 : SOCIETE DE LANCEMENT DE MAGASINS D'USINES A L'USINE (329476618)
- 2009-04-24 : MEDIA PRISME (402591549)
- 2009-04-17 : VOSNE (488873845)
- 2009-03-31 : GRTGAZ (440117620)
- 2009-03-24 : SOURCE ET CAETERA (487978058)
- 2009-02-12 : VERMEG (438549644)
- 2009-02-01 : ENDEMOL FRANCE MUSIC (441262433)
- 2009-01-07 : PARLY 2 AVENIR (437960065)
- 2009-01-04 : AUFEMININ COM (423780113)
- 2008-12-31 : ENTREPRISE LAHO CENTRE (314704479)
- 2008-12-18 : EDITIONS LA DECOUVERTE (592025175)
- 2008-12-16 : LIBRAIRIE FERNAND NATHAN - FERNAND NATHAN ET CIE (562110049)
- 2008-12-09 : AFE GROUP FRANCE (443261300)
- 2008-11-25 : C M C (303754295)
- 2008-11-11 : FONCIERE 7 INVESTISSEMENT (486820152)
- 2008-11-07 : HECF FRANCE 2 SCI (485176150)
- 2008-11-06 : ING REAL ESTATE DEVELOPMENT FRANCE (431574631)
- graves, david. :
- 2009-04-02 : LIUF IMMOBILIER (490482833)
- graves, david, :
- 2009-05-22 : ECOLE CENTRALE DES TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (383023272)
- nicolas, yves :
- 2021-01-29 : ALMIRALL, SAS (403070832)
- 2020-12-24 : SODRIM (521355933)
- 2020-11-06 : LEOSPHERE (452972649)
- 2020-11-04 : BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES HOLDING (519137970)
- 2020-10-06 : CENTRALES DIESEL EXPORT SAS (382818144)
- 2020-09-22 : MAN Energy Solutions France (562037838)
- 2020-09-20 : CORELY (430306126)
- 2020-08-25 : VOLKSWAGEN HOLDING FINANCIERE (393204193)
- 2020-08-20 : FINANCIERE FRANBOURG (500696455)
- 2020-07-30 : VIVERIS ODYSSEE SPPICAV (518993746)
- 2020-04-16 : COMPAGNIE COMMERCIALE DE MANUTENTION PETROLIERE -CCMP- (576450464)
- 2020-03-18 : MER ET NEIGE HOLDING (800357329)
- 2020-02-21 : M & N HOME SELECTION (881813919)
- 2020-01-22 : LACOSTE (542011606)
- 2019-12-27 : HACKETT (398887471)
- 2019-11-05 : SCI LE SQUARE JEAN RENOIR (501734834)
- 2019-09-15 : OUDART SA (349047936)
- 2019-08-11 : CHARGEURS TEXTILES (592027544)
- 2019-07-11 : KARDIOZIS (532628336)
- 2019-07-11 : EPYGON (539455238)
- polston, robert, :
- 2016-08-26 : ECOLE SUPERIEURE DU COMMERCE EXTERIEUR - ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE SUPERIEUR PRIVE (784713521)
- pricewaterhousecoopers audit, :
- 2020-12-26 : RESTAURANTS ET SITES (349812867)
- 2020-12-26 : GSR SOCIETE DE GESTION DE SITES ET DE RESTAURATION EN CONCESSION (301499620)
- 2020-11-05 : ELIOR ENTREPRISES (413901760)
- 2020-10-11 : ACTIMOS (508690765)
- 2020-08-05 : RESA EVENTS (887830727)
- 2019-05-28 : ILE DE FRANCE MAINTENANCE SERVICE ( I.F.M.S) (333676039)
- 2019-01-09 : AKANEA AGRO SOFTWARE (804690451)
- 2019-01-09 : Akanea Développement Groupe (791960644)
- 2018-08-01 : TEREOS SERVICES EUROPE GEIE (841611866)
- 2018-01-10 : MAINTENANCE ASCENSEURS TROTTOIRS ESCALIERS MECANIQUES (788503084)
- 2017-12-13 : TECHNIP EUROCASH (428574248)
- 2017-12-08 : HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING FRANCE (537706574)
- 2017-12-01 : TATA STEEL MAUBEUGE SAS (445720295)
- 2017-11-28 : LWB Refractories Holding France SAS (481120665)
- 2017-11-28 : MAGNESITA REFRACTORIES (388316663)
- 2017-11-23 : BIOMEDIQUAL UNILABS (407493741)
- 2017-11-21 : SOCIETE N.T. TRANSMISSIONS (306798158)
- 2017-11-16 : BROADSOFT SAS (483788725)
- 2017-11-16 : ARISTEE PARTICIPATIONS SAS (512553199)
- 2017-11-07 : MYRRA (552086274)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société INSIGNIS 3 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | INSIGNIS 3 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 478825243 00023 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2004-09-24 : vendredi 24 septembre 2004 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de INSIGNIS 3- CO
2020 | 146 821 666.00 | 101 664 261.00 |
2019 | 45 157 405.00 | 117 482 582.00 |
2020 | 65 425 693.00 |
2019 | 65 425 693.00 |
2020 | -56 344 850.00 |
2019 | -16 329 750.00 |
2020 | 101 664 261.00 |
2019 | 117 482 582.00 |
2020 | -56 257 493.00 |
2019 | -16 329 750.00 |
2020 | -56 344 850.00 |
2019 | -16 329 750.00 |
2020 | 71 718 671.00 | 71 534 612.00 |
2019 | 184 059.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société INSIGNIS 3- jeudi 07 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080139 publié le 07/08/2008Annonce n° 902 N° RCS : 478825243 - Dénomination : LIUF - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 4957000 EUR - Administration : Président partant : Appadoo, Raph, nomination du Président : De Zitter, Jean-François - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 27 novembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080217 publié le 27/11/2008Annonce n° 1175 N° RCS : 478825243 - Dénomination : LIUF - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 4957000 EUR - Administration : Président partant : De Zitter, Jean-François, nomination du Président : Graves, David. - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 18 mars 2009: Modification
Bodacc B n°20090054 publié le 18/03/2009Annonce n° 2121 N° RCS : 478825243 - Dénomination : LIUF - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 4957000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Boris, Etienne. - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 11 juin 2010: Modification
Bodacc B n°20100112 publié le 11/06/2010Annonce n° 1510 N° RCS : 478825243 - Dénomination : LIUF - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 4957000 EUR - Administration : Président partant : Graves, David, nomination du Président : Polston, Robert Anthony - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 26 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100187 publié le 26/09/2010Annonce n° 1327 N° RCS : 478825243 - Dénomination : LIUF - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 15263066 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- dimanche 30 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110211 publié le 30/10/2011Annonce n° 1313 N° RCS : 478825243 - Dénomination : LIUF - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 15263066 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Boris, Etienne, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas, Yves - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 28 novembre 2011: Depot des comptes
- mercredi 24 juillet 2013: Modification
Bodacc B n°20130141 publié le 24/07/2013Annonce n° 3289 N° RCS : 478825243 - Dénomination : LIUF - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 65425693 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- jeudi 30 avril 2015: Depot des comptes
- jeudi 30 avril 2015: Depot des comptes
- jeudi 30 avril 2015: Depot des comptes
- vendredi 29 janvier 2016: Depot des comptes
- vendredi 26 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160167 publié le 26/08/2016Annonce n° 1656 N° RCS : 478825243 - Dénomination : INSIGNIS 3 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 65425693 EUR - Administration : Président partant : Polston, Robert, nomination du Président : Grouthier, nom d'usage : Lespine, Catherine - Modification : modification survenue sur la dénomination et l'administration
- vendredi 25 novembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 13 octobre 2017: Depot des comptes
- mardi 02 avril 2019: Depot des comptes
- mardi 02 avril 2019: Depot des comptes
- jeudi 27 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200041 publié le 27/02/2020Annonce n° 3551 N° RCS : 478825243 - Dénomination : INSIGNIS 3 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 65425693 EUR - Administration : Président partant : Grouthier, nom d'usage : Lespine, Catherine ; nomination du Président : EDUCIN TOPCO - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 26 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société INSIGNIS 3- samedi 01 janvier 2005 : Fermé
6 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8 - dimanche 31 décembre 2017 : Ouvert
37 QUAI DE GRENELLE 75015 PARIS 15
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société INSIGNIS 3- AC FINANCES : 1384 RTE DE COUTOUVRE 42460 SEVELINGES
- CORALIE BAROU HOLDING : 1 AV MAGELLAN 83120 SAINTE-MAXIME
- FRANCE TRESORERIE : 149 BD MALESHERBES 75017 PARIS 17
- GANDOLPHE ENERGY GROUP : 1 CHE DES PALETTES 27290 GLOS-SUR-RISLE
- GMI : 7 RUE DU GENERAL DE GAULLE 54180 HOUDEMONT
- HOLDING BUSSY LETTREE : 4 RUE EULER 75008 PARIS 8
- JSC FINANCES : 146 BD DOCTEUR BOURGAREL 83000 TOULON
- KADORIAN : 1 RUE CHARLES HARDOUIN 35530 NOYAL-SUR-VILAINE
- MR CONSULTING : 121 RUE DE VILLERS SAINT LUCIEN 60000 BEAUVAIS
- OSNY PHARMA HOLDING SAS : 17 RUE DE PONTOISE 95520 OSNY
- PHIS : 146 RUE DE GRENELLE 75007 PARIS 7
- PICAUT OMNIUM : ZA DE PORH LE GAL 56500 MOREAC
- SEPTEM HOLDING : 17 RUE POISSONNIERE 75002 PARIS 2
- VALDINE : 2 BD PAUL CLAUDEL 13009 MARSEILLE 9
- VESTYN : 59 RUE BOISSIERE 75116 PARIS 16
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société INSIGNIS 3- BALI FATIMA-ZAHRA : 192 RUE SAINT CHARLES 75015 PARIS 15
- BEN KHEMOU DJAFFAR : 4 RUE LEON DIERX 75015 PARIS 15
- RODRIGALVAREZ CASTILLO CARLOTA : 103 RUE DE L ABBE GROULT 75015 PARIS 15
- VINIGER SABRINA : 3 RUE SAINT CHARLES 75015 PARIS 15
- AUTOUR DU TANGO : 21 RUE DE L AMIRAL ROUSSIN 75015 PARIS 15
- EDITIONS DALIMEN : 84 AV EMILE ZOLA 75015 PARIS 15
- FEDERATION NATIONALE DES ASS DE RETAITES DE L ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE FENERAC : 20 BD DE GRENELLE 75015 PARIS 15
- LJM : 46 BD PASTEUR 75015 PARIS 15
- NGWEB : 38 RUE GEORGES PITARD 75015 PARIS 15
- ORDISSIMO FINANCE : 135 RUE CASTAGNARY 75015 PARIS 15
- SCI BERNE-LECOURBE : 45 RUE LECOURBE 75015 PARIS 15
- SCI ORCHARD : 139 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS 15
- SEMA SANSEVERINA : 103 RUE OLIVIER DE SERRES 75015 PARIS 15
- TAKUYA : 13 RUE DE PLELO 75015 PARIS 15
- TVCR MEDICAL : 136 RUE BLOMET 75015 PARIS 15
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société INSIGNIS 3Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives