INSIGNIS IMMOBILIER
Présentation générale de INSIGNIS IMMOBILIER
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société INSIGNIS IMMOBILIER et ses dirigeants.
Immatriculation
La société INSIGNIS IMMOBILIER est situé au 37 QUAI DE GRENELLE 75015 PARIS 15
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le jeudi 15 juin 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 490482833 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 773 719,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
INSIGNIS IMMOBILIER à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 4 471 676.00 € pour un résultat de 1 674 625.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
INSIGNIS IMMOBILIER est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si INSIGNIS IMMOBILIER est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR27490482833
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à INSIGNIS IMMOBILIER de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- appadoo, raph,
- boris, etienne,
- boris, etienne.
- chaumartin, anik
- de zitter, jean françois
- de zitter, jean françois,
- educin topco
- ernst & young sas,
- graves, david,
- graves, david.
- grouthier,
- grouthier,
- polston, robert
- polston, robert,
- pricewaterhousecoopers audit,
- sorel, francois,
Les modifications survenues dans l'administration de la société INSIGNIS IMMOBILIER
- 2008-08-07 : Président partant : Appadoo, Raph, nomination du Président : De Zitter, Jean François
- 2009-03-06 : Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG SAS, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Sorel, Francois, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Boris, Etienne.
- 2009-04-02 : Président partant : De Zitter, Jean François, nomination du Président : Graves, David.
- 2011-04-29 : Président partant : Graves, David, nomination du Président : Polston, Robert
- 2014-05-28 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Boris, Etienne, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Chaumartin, Anik
- 2016-08-26 : Président partant : Polston, Robert, nomination du Président : Grouthier, nom d'usage : Lespine, Catherine
- 2020-02-28 : Président partant : Grouthier, nom d'usage : Lespine, Catherine ; nomination du Président : EDUCIN TOPCO
Les autres mandats des administrateurs
- boris, etienne. :
- 2013-05-14 : SEPROMONT (402682413)
- 2012-05-14 : ELISA GESTION (751225137)
- 2009-07-19 : DRESDNER KLEINWORT FINANCE EURL (399667948)
- 2009-07-19 : VENDOME LEASE (350136289)
- 2009-07-19 : ARIONDAZ (480099449)
- 2009-07-09 : CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (379502644)
- 2009-07-08 : PRIMAGAZ LAVERA (408483675)
- 2009-07-08 : DRESDNER KLEINWORT FRANCE (399872134)
- 2009-07-08 : DRESDNER KLEINWORT SECURITIES FRANCE (379980600)
- 2009-07-02 : ALLIANCE ENTREPRENDRE (399192327)
- 2009-07-02 : AEDE (419572169)
- 2009-06-28 : GROUPAMA IMMOBILIER (413114760)
- 2009-06-28 : DRESDNER BANK GESTIONS FRANCE (317705291)
- 2009-06-26 : SWISSLIFE BANQUE PRIVEE (382490001)
- 2009-06-24 : MASSERAN GESTION (505243592)
- 2009-06-19 : SEGESPAR FINANCE (421304601)
- 2009-06-05 : EASYBOURSE (484014410)
- 2009-06-05 : DISNEY NATURE PRODUCTIONS (443219662)
- 2009-05-06 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PRINTEMPS LA VALETTE (440295491)
- 2009-04-12 : KORREDEN (414881268)
- boris, etienne, :
- 2017-07-31 : Edmond de Rothschild (France) (572037026)
- 2017-07-11 : BANQUE POPULAIRE DU NORD (457506566)
- 2016-10-06 : OXILIA (498616705)
- 2016-03-29 : FITCH FRANCE (378001283)
- 2015-09-18 : ANFIDIS (085781144)
- 2015-07-10 : SWISSLIFE BANQUE PRIVEE (382490001)
- 2015-04-29 : CATELLA FRANCE (412670374)
- 2014-07-02 : CAP GEMINI (330703844)
- 2014-06-29 : POTEL ET CHABOT (552043754)
- 2013-10-16 : JEAN LOUIS DAVID FRANCE (612030239)
- 2012-08-29 : SOCIETE DE VALORISATION FONCIERE ET IMMOBILIERE (428684963)
- 2012-07-31 : COFIMAGE 18 (489089193)
- 2010-10-06 : ResiCo (401379128)
- chaumartin, anik :
- 2020-12-06 : FALKO (792639445)
- 2020-10-20 : QUALIUM INVESTISSEMENT (394791115)
- 2020-10-16 : GIAT INDUSTRIES (352751143)
- 2020-09-22 : EURIAL MANAGEMENT (799033824)
- 2020-05-15 : BERF FRANCE 6 SNC (794350835)
- 2020-05-05 : SNC ROOSEVELT (434756300)
- 2020-03-15 : TEREOS COMMODITIES FRANCE (792870743)
- 2020-03-13 : ASOS FRANCE (753456672)
- 2020-02-09 : Graff Diamonds SARL (504221425)
- 2019-12-10 : WEP WATFORD (421973181)
- 2019-11-28 : HOLGER CHRISTIANSEN FRANCE (419398524)
- 2019-11-03 : TOP OFFICE (404052193)
- 2019-10-27 : MONTAIGNE & Cie (790026280)
- 2019-10-22 : CRIT IMMOBILIER (572181097)
- 2019-10-17 : NEW LOOK FRANCE (487493199)
- 2019-09-05 : SIACI Saint Honoré (572059939)
- 2019-09-05 : MSH INTERNATIONAL (352807549)
- 2019-08-27 : TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE (400185534)
- 2019-08-27 : AUCHAN HOLDING (476180625)
- 2019-08-08 : ENGINEERING CONCEPTION MAINTENANCE (732050034)
- educin topco :
- 2020-02-28 : ECOLE SUPERIEURE DU COMMERCE EXTERIEUR - ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE SUPERIEUR PRIVE (784713521)
- 2020-02-28 : ECETECH (383023272)
- 2020-02-28 : ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT (445260169)
- 2020-02-28 : Centre d'Etudes Européen pour l'Enseignement Supérieur (798777736)
- 2020-02-28 : INSTITUT FRANCAIS DE GESTION (432197762)
- 2020-02-28 : CUSTOMER EXPERIENCE (414893925)
- 2020-02-27 : INSIGNIS 3 (478825243)
- 2020-02-19 : INSEEC EXECUTIVE EDUCATION (517798732)
- graves, david. :
- 2008-11-27 : LIUF (478825243)
- graves, david, :
- 2009-05-22 : ECOLE CENTRALE DES TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (383023272)
- polston, robert :
- 2012-05-13 : ECOLE CENTRALE DES TECHNIQUES DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (383023272)
- polston, robert, :
- 2016-08-26 : ECOLE SUPERIEURE DU COMMERCE EXTERIEUR - ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE SUPERIEUR PRIVE (784713521)
- pricewaterhousecoopers audit, :
- 2020-12-26 : RESTAURANTS ET SITES (349812867)
- 2020-12-26 : GSR SOCIETE DE GESTION DE SITES ET DE RESTAURATION EN CONCESSION (301499620)
- 2020-11-05 : ELIOR ENTREPRISES (413901760)
- 2020-10-11 : ACTIMOS (508690765)
- 2020-08-05 : RESA EVENTS (887830727)
- 2019-05-28 : ILE DE FRANCE MAINTENANCE SERVICE ( I.F.M.S) (333676039)
- 2019-01-09 : Akanea Développement Groupe (791960644)
- 2019-01-09 : AKANEA AGRO SOFTWARE (804690451)
- 2018-08-01 : TEREOS SERVICES EUROPE GEIE (841611866)
- 2018-01-10 : MAINTENANCE ASCENSEURS TROTTOIRS ESCALIERS MECANIQUES (788503084)
- 2017-12-13 : TECHNIP EUROCASH (428574248)
- 2017-12-08 : HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING FRANCE (537706574)
- 2017-12-01 : TATA STEEL MAUBEUGE SAS (445720295)
- 2017-11-28 : LWB Refractories Holding France SAS (481120665)
- 2017-11-28 : MAGNESITA REFRACTORIES (388316663)
- 2017-11-23 : BIOMEDIQUAL UNILABS (407493741)
- 2017-11-21 : SOCIETE N.T. TRANSMISSIONS (306798158)
- 2017-11-16 : BROADSOFT SAS (483788725)
- 2017-11-16 : ARISTEE PARTICIPATIONS SAS (512553199)
- 2017-11-07 : MYRRA (552086274)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société INSIGNIS IMMOBILIER et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | INSIGNIS IMMOBILIER |
Dénomination usuelle de l'unité légale | LIUF IMMOBILIER |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 490482833 00012 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2006-06-15 : jeudi 15 juin 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de INSIGNIS IMMOBILIER- CO
2019 | 15 536 459.00 | 11 198 693.00 |
2018 | 4 337 766.00 | 5 247 906.00 |
2019 | 773 719.00 |
2018 | 773 719.00 |
2019 | 808 065.00 |
2018 | -302 177.00 |
2019 | 11 198 693.00 |
2018 | 5 247 906.00 |
2019 | 4 471 676.00 | 4 471 676.00 |
2018 | 3 200 001.00 |
2019 | 1 674 625.00 |
2018 | -302 177.00 |
2019 | 808 065.00 |
2018 | -302 177.00 |
2019 | 11 350 634.00 | |
2018 | 10 903 558.00 | 447 076.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société INSIGNIS IMMOBILIER- jeudi 07 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080139 publié le 07/08/2008Annonce n° 955 N° RCS : 490482833 - Dénomination : LIUF IMMOBILIER Acquisition et location. Gestion immobilière - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Appadoo, Raph, nomination du Président : De Zitter, Jean François - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 06 mars 2009: Modification
Bodacc B n°20090046 publié le 06/03/2009Annonce n° 2109 N° RCS : 490482833 - Dénomination : LIUF IMMOBILIER Acquisition et location. Gestion immobilière - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG SAS, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Sorel, Francois, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Boris, Etienne. - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 02 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090065 publié le 02/04/2009Annonce n° 1221 N° RCS : 490482833 - Dénomination : LIUF IMMOBILIER Acquisition et location. Gestion immobilière - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : De Zitter, Jean François, nomination du Président : Graves, David. - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 29 avril 2011: Modification
Bodacc B n°20110084 publié le 29/04/2011Annonce n° 1136 N° RCS : 490482833 - Dénomination : LIUF IMMOBILIER Acquisition et location. Gestion immobilière - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Graves, David, nomination du Président : Polston, Robert - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 20 mai 2011: Modification
Bodacc B n°20110099 publié le 20/05/2011Annonce n° 1159 N° RCS : 490482833 - Dénomination : LIUF IMMOBILIER Acquisition et location. Gestion immobilière - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 773719 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mardi 20 septembre 2011: Depot des comptes
- mercredi 28 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140102 publié le 28/05/2014Annonce n° 1666 N° RCS : 490482833 - Dénomination : LIUF IMMOBILIER - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 773719 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Boris, Etienne, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Chaumartin, Anik - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 12 février 2015: Depot des comptes
- vendredi 20 mars 2015: Depot des comptes
- vendredi 20 mars 2015: Depot des comptes
- jeudi 30 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150084 publié le 30/04/2015Annonce n° 931 N° RCS : 490482833 - Dénomination : LIUF IMMOBILIER L'acquisition, la location et la gestion de tous biens mobiliers et immobiliers - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 773719 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- vendredi 29 janvier 2016: Depot des comptes
- vendredi 26 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160167 publié le 26/08/2016Annonce n° 1686 N° RCS : 490482833 - Dénomination : INSIGNIS IMMOBILIER - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 773719 EUR - Administration : Président partant : Polston, Robert, nomination du Président : Grouthier, nom d'usage : Lespine, Catherine - Modification : modification survenue sur la dénomination et l'administration
- lundi 21 novembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 13 octobre 2017: Depot des comptes
- vendredi 02 mars 2018: Depot des comptes
- dimanche 03 mars 2019: Depot des comptes
- vendredi 28 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200042 publié le 28/02/2020Annonce n° 1105 N° RCS : 490482833 - Dénomination : INSIGNIS IMMOBILIER - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 773719 EUR - Administration : Président partant : Grouthier, nom d'usage : Lespine, Catherine ; nomination du Président : EDUCIN TOPCO - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société INSIGNIS IMMOBILIER- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
37 QUAI DE GRENELLE 75015 PARIS 15
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société INSIGNIS IMMOBILIER- 2M VINCENT : 18 ALL PROSPER GIGOT 93430 VILLETANEUSE
- CHANDI : 5 VLA DES PEUPLIERS 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- GFA DE LA FONTAINE : BETTONCOURT LE HAUT 52230 EPIZON
- MAO : 7 RUE DES TONNELLES 17600 SAINT-ROMAIN-DE-BENET
- PREVOST : 196 RUE DES LORIOTS 33127 SAINT JEAN D'ILLAC
- SCI A2 : 31 RUE TRAVERSIERE 37000 TOURS
- SCI AUX GRENOUILLES : 5 RUE AUX GRENOUILLES 76340 FALLENCOURT
- SCI CYPHEN : 21 RUE DE L'ARGILIERE 60175 VILLENEUVE-LES-SABLONS
- SCI DE L'ANCIENNE GARE : PL JEAN MOULIN 37290 PREUILLY-SUR-CLAISE
- SCI DE LA GARE : 8 PL DE LA LIBERTE 89190 VILLENEUVE L'ARCHEVEQUE
- SCI HOURIA : 57 RUE DE STRASBOURG 93200 SAINT-DENIS
- SCI L OUSTAL : LE BOURG 19120 ALTILLAC
- SCI SEVERINE : 75 RUE PAUL BERT 69003 LYON 3EME
- SCI WD : 3 RUE PASTEUR 67460 SOUFFELWEYERSHEIM
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES LYS : 1151 RTE DU GRESIVAUDAN 73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société INSIGNIS IMMOBILIER- FUEYO EVA : 9 RUE AUGUSTE CHABRIERES 75015 PARIS 15
- KESSOUH NADJIA : 3 PL JACQUES MARETTE 75015 PARIS 15
- MONTEL JEANNINE : 90 RUE DU COMMERCE 75015 PARIS 15
- PRUM MARINE : 205 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS 15
- AGCT : 55 RUE DE LA FEDERATION 75015 PARIS 15
- ASSOCIATION FAITES LE : 34 RUE DU HAMEAU 75015 PARIS 15
- ASSOULINE UNIVERSITE : 128 AV DE SUFFREN 75015 PARIS 15
- C.L.D : 33 AV DU MAINE 75015 PARIS 15
- CUSTOMER EXPERIENCE : 43 QUAI DE GRENELLE 75015 PARIS 15
- HIT CARRELAGES : 71 BD DE GRENELLE 75015 PARIS 15
- SCI ESTELLE GEORGE V : 65 RUE DE LA FEDERATION 75015 PARIS 15
- SCI VALIN FRANCE TELEVISIONS : 7 ESP HENRI DE FRANCE 75015 PARIS 15
- SYND.COPR. 6 RUE DU LAOS 75015 PARIS RE : 6 RUE DU LAOS 75015 PARIS 15
- VOLCANO DEVELOPPEMENT : 10 RUE CESAR FRANCK 75015 PARIS 15
- YMAGO CONSEIL : 68 RUE DE L EGLISE 75015 PARIS 15
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société INSIGNIS IMMOBILIERRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives