VR PARIS SCI
Présentation générale de VR PARIS SCI
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société VR PARIS SCI et ses dirigeants.
Immatriculation
La société VR PARIS SCI est situé au 3 CRS COURS DE LA GARONNE 77700 SERRIS
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le jeudi 18 novembre 2004 et qui est immatriculée sous le numéro 479573727 au greffe de
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société civile immobilière au capital de 4 403 709,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
VR PARIS SCI à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 16 399 966.00 € pour un résultat de 3 697 312.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
VR PARIS SCI est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si VR PARIS SCI est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR24479573727
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à VR PARIS SCI de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [39] mackintosh, charles, modification du
- [39] scutiero, antoine,
- auditex
- bigata viscasillas, maria carme
- woelfel, thomas, modification du
Les modifications survenues dans l'administration de la société VR PARIS SCI
- 2012-07-01 : Co-gérant partant : Woelfel, Thomas, modification du Gérant non associé Mackintosh, Charles, modification du Gérant non associé Scutiero, Antoine, nomination du Gérant non associé : Bigata Viscasillas, Maria Carme
- 2015-07-31 : nomination du Gérant : Agar, Duncan Forrester, Gérant non associé partant : Mackintosh, Charles
- 2016-06-14 : modification du Gérant Scutiero, Antoine, modification du Gérant Agar, Duncan Forrester, nomination du Gérant : Bollier, Desiree, Gérant non associé partant : Bigata Viscasillas, Maria Carme
- 2017-07-11 : Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX
Les autres mandats des administrateurs
- auditex :
- 2021-02-02 : WURTH CARAIBES SARL (352257323)
- 2021-02-02 : DAMARTEX (441378312)
- 2021-02-02 : CANNET DISTRIBUTION (419979802)
- 2021-01-31 : IHM TECHNOLOGIES (492854773)
- 2021-01-31 : CRH Services (824622997)
- 2021-01-29 : ECOTITANIUM (801118399)
- 2021-01-28 : FAURECIA INDUSTRIES (420879140)
- 2021-01-28 : SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD (817489370)
- 2021-01-28 : INTEL CORPORATION SAS (302456199)
- 2021-01-27 : ROYAN EAU ET ENVIRONNEMENT (521630731)
- 2021-01-26 : FINADIS (815006465)
- 2021-01-26 : HOLDEVMAG (818492415)
- 2021-01-24 : GAROFALO FRANCE (805012267)
- 2021-01-24 : PARAGON ID (413967159)
- 2021-01-22 : HOLDING GRAND OUEST (820261568)
- 2021-01-21 : DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE (450680947)
- 2021-01-20 : OCEASOFT (425014180)
- 2021-01-20 : CALDIC FRANCE (353782501)
- 2021-01-20 : BELRIV DISTRE (524682218)
- 2021-01-20 : CONDAT (420743221)
- bigata viscasillas, maria carme :
- 2012-07-01 : VR VAL D'EUROPE SCI (500051529)
- 2012-07-01 : VR FRANCE SAS (479364622)
- 2012-07-01 : VR SERVICES (428821896)
- woelfel, thomas, modification du :
- 2012-07-01 : VR VAL D'EUROPE SCI (500051529)
- [39] mackintosh, charles, modification du :
- 2012-07-01 : VR VAL D'EUROPE SCI (500051529)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société VR PARIS SCI et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | VR PARIS SCI |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 479573727 00019 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 6540 Société civile immobilière |
Date de création de l'unité légale | 2004-11-18 : jeudi 18 novembre 2004 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de VR PARIS SCI- CO
2019 | 405 353 877.00 | 327 823 218.00 |
2018 | 77 530 659.00 | 325 621 774.00 |
2019 | 4 403 709.00 |
2018 | 4 403 709.00 |
2019 | 2 522 408.00 |
2018 | 1 884 179.00 |
2019 | 327 823 218.00 |
2018 | 325 621 774.00 |
2019 | 16 399 966.00 | |
2018 | 16 399 966.00 | 15 521 004.00 |
2019 | 3 697 312.00 |
2018 | 2 845 007.00 |
2019 | 2 522 408.00 |
2018 | 1 884 179.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société VR PARIS SCI- jeudi 26 juin 2008: Depot des comptes
- jeudi 28 mai 2009: Depot des comptes
- lundi 10 mai 2010: Depot des comptes
- lundi 02 mai 2011: Depot des comptes
- mercredi 09 mai 2012: Depot des comptes
- dimanche 01 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120125 publié le 01/07/2012Annonce n° 1868 N° RCS : 479573727 - Dénomination : VR PARIS SCI - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 4403709 EUR - Administration : Co-gérant partant : Woelfel, Thomas, modification du Gérant non associé Mackintosh, Charles, modification du Gérant non associé Scutiero, Antoine, nomination du Gérant non associé : Bigata Viscasillas, Maria Carme - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 03 juin 2013: Depot des comptes
- vendredi 31 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150145 publié le 31/07/2015Annonce n° 1499 N° RCS : 479573727 - Dénomination : VR PARIS SCI - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 4403709 EUR - Administration : nomination du Gérant : Agar, Duncan Forrester, Gérant non associé partant : Mackintosh, Charles - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 14 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160116 publié le 14/06/2016Annonce n° 1531 N° RCS : 479573727 - Dénomination : VR PARIS SCI - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 4403709 EUR - Administration : modification du Gérant Scutiero, Antoine, modification du Gérant Agar, Duncan Forrester, nomination du Gérant : Bollier, Desiree, Gérant non associé partant : Bigata Viscasillas, Maria Carme - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 11 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170131 publié le 11/07/2017Annonce n° 1498 N° RCS : 479573727 - Dénomination : VR PARIS SCI - forme juridique : Société civile immobilière - capital : 4403709 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société VR PARIS SCI- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
3 CRS COURS DE LA GARONNE 77700 SERRIS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société VR PARIS SCI- BIRLING AGRO : 15 ALL CAMILLE CLAUDEL 84140 AVIGNON
- FONCIERE 802 : 19 RUE CLAUDE DEBUSSY 02100 SAINT-QUENTIN
- LA ROUE D'OR 2 : 245 RTE DE LA WANTZENAU 67000 STRASBOURG
- SAINTE MARIE : 23 BD DE CLUIS 36000 CHATEAUROUX
- SCI DE L'ILE DE GUERNES : PONT DE L ALMA 75008 PARIS 8
- SCI DE L'ARGOAT : 23 RUE DE L'ARGOAT 29190 LENNON
- SCI DE LODI : 56 AV PAUL GARDINAL 59920 QUIEVRECHAIN
- SCI DU COURANT : 1 RUE DU COURANT 33310 LORMONT
- SCI FASIOLO : RUE DE LA LAUZE 07130 SOYONS
- SCI G.A.A : 21 AV DU 11 NOVEMBRE 1918 87500 COUSSAC-BONNEVAL
- SCI J.32 : 6 RUE DE LA TREMOILLE 75008 PARIS 8
- SCI JMF : 139 RTE DE TOULOUSE 81100 CASTRES
- SCI MDM : 14 AV DE L'ILLET 35340 ERCE-PRES-LIFFRE
- SCI MIRABELLE : 8 SENT DU DONON 68100 MULHOUSE
- TOPAZE : 292 ALL RAIMBAUD D'ORANGE 84350 COURTHEZON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société VR PARIS SCI- BELKADI KHAERA : 12 RUE DE L'EPINETTE 77700 MAGNY-LE-HONGRE
- CHARLATANISME MARC ANDRE : 14 RUE DES QUILLES 77700 CHESSY
- GIUGLARD JUANA : LIEU LES CHAMPS DU PRIEURE 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
- PERISSUTTI VIRGINIE : 23 RUE DE L'EPINETTE 77700 MAGNY-LE-HONGRE
- TRAORE KOUMBA : 6 CRS DU TAGE 77700 SERRIS
- ASSOCIATION ECOLE DE MUSIQUE DE CHESSY : 32 RUE CHARLES DE GAULLE 77700 CHESSY
- CLARA : 52 RUE DE PARIS 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
- DAMCAM : 12 BD DES SPORTS 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
- ETHIC GESTION : 14 AV SARIA 77700 SERRIS
- GB CONSEIL : 39 RUE DES MURONS 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
- HIGHZ : 65 BOUCLE DES HESPERIDES 77700 MAGNY-LE-HONGRE
- INDIVISION MAIONE : LES CHAMPS DU PRIEURE 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
- LE CARRE DOR : 7 AV CHRISTIAN DOPPLER 77700 SERRIS
- SCI CS16 : 26 ALL DES MARAICHERS 77700 CHESSY
- SCI DOMENICO : 3 RUE DES COTTAGES 77700 MAGNY-LE-HONGRE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société VR PARIS SCIRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives