CALMETTE
Présentation générale de CALMETTE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CALMETTE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CALMETTE est situé au 1 RUE ALLIEIS 06400 CANNES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 28 avril 2005 et qui est immatriculée sous le numéro 482197399 au greffe de
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 29 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
CALMETTE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -7 762.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
CALMETTE est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si CALMETTE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR72482197399
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CALMETTE de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société CALMETTE
- 2017-03-10 : Gérant : WOLFF Solange Michèle Aline Hélène en fonction le 06 Juin 2007 ; Gérant : GOZLAN Frédéric en fonction le 07 Mars 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CALMETTE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CALMETTE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 482197399 00025 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2005-04-28 : jeudi 28 avril 2005 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CALMETTE- CO
2019 | 1 267 283.00 | 1 267 283.00 |
2018 | 963 170.00 |
2019 | 29 000.00 |
2018 | 29 000.00 |
2019 | -54 013.00 |
2018 | -8 165.00 |
2019 | 1 267 283.00 |
2018 | 963 170.00 |
2019 | -7 762.00 |
2018 | -8 165.00 |
2019 | -54 013.00 |
2018 | -8 165.00 |
2019 | 1 441 088.00 |
2018 | 1 441 088.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CALMETTE- dimanche 07 septembre 2008: Depot des comptes
- samedi 25 juillet 2009: Depot des comptes
- dimanche 25 octobre 2009: Modification
Bodacc B n°20090206 publié le 25/10/2009Annonce n° 140 N° RCS : 482197399 - Dénomination : CALMETTE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mercredi 25 août 2010: Depot des comptes
- lundi 17 octobre 2011: Depot des comptes
- mardi 21 août 2012: Depot des comptes
- jeudi 21 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130037 publié le 21/02/2013Annonce n° 21 N° RCS : 482197399 - Dénomination : CALMETTE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 29000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- samedi 27 juillet 2013: Depot des comptes
- samedi 16 août 2014: Depot des comptes
- vendredi 24 juillet 2015: Depot des comptes
- samedi 10 décembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 10 mars 2017: Modification
Bodacc B n°20170049 publié le 10/03/2017Annonce n° 18 N° RCS : 482197399 - Dénomination : CALMETTE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : WOLFF Solange Michèle Aline Hélène en fonction le 06 Juin 2007 ; Gérant : GOZLAN Frédéric en fonction le 07 Mars 2017 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 03 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 11 septembre 2018: Depot des comptes
- mardi 06 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CALMETTE- mardi 01 septembre 2009 : Fermé
166 AV DE GRASSE 06400 CANNES - mardi 01 septembre 2009 : Ouvert
1 RUE ALLIEIS 06400 CANNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CALMETTE- BELLE-CROIX : RESCORLES 56390 GRAND-CHAMP
- CEFLAURIA : 83 CHE DES PLANS 84600 GRILLON
- F.O.R.A.O.L. : 77 RUE DE CHARONNE 75011 PARIS 11
- FEXIGA : 20 RUE DE LA GODMONDIERE 35000 RENNES
- FRECAT SARL : 1 RUE DE L'ORMES A LA PIE 95470 SAINT-WITZ
- H P A : 14 AV ROBERT SCHUMAN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- HOLDING DIANE : VAUDRAMPONT 60127 MORIENVAL
- LR AVIATION CAPITAL : 7 RUE HENRI BERGSON 31400 TOULOUSE
- MOTIVE : 14 ALL FREDERIC MISTRAL 31400 TOULOUSE
- PANDORE : CHATEAU DE LANCOSME 36500 VENDOEUVRES
- ROBBAIR : LE GRAND CLOS 35600 BAINS-SUR-OUST
- SCI FINANCIA II : 33 AV DU MAINE 75015 PARIS 15
- SOLEXPO : RTE DE LA COTE D'AZUR 13590 MEYREUIL
- THELU : 43 GRANDE RUE 95290 L'ISLE ADAM
- TOVETS STONEHAM : 4 RUE DE LA BRIQUETERIE 78380 BOUGIVAL
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CALMETTE- DUCOIN CECILE : 6 IMP MOURAILLE 06400 CANNES
- HIBON BLANDINE : 33 AV AMIRAL WESTER WEYMISS 06400 CANNES
- SHEGA ARSIDA : 22 AV DE LATTRE DE TASSIGNY 06400 CANNES
- WINDERICKX GISELE : 11 BD DE STRASBOURG 06400 CANNES
- DBH4 : 36 AV ISOLA BELLA 06400 CANNES
- DPI : 116 BD DE LA CROISETTE 06400 CANNES
- MAIZEROULLE : 8 AV SAINT JEAN 06400 CANNES
- RD DESIGN : 33 AV DU ROI ALBERT 1ER 06400 CANNES
- RED BOOST : 29 BD DE LA FERRAGE 06400 CANNES
- SCI BROTHIER : 69 AV DE LERINS 06400 CANNES
- SCI CD CANNES : 3 RUE MERLE 06400 CANNES
- SCI LAETI : 18 AV DU ROI ALBERT 1ER 06400 CANNES
- SCI PILOU-MILETTE : 7 RUE DE PARIS 06400 CANNES
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 15-17 RUE DE RUSSIE : 15 RUE DE RUSSIE 06400 CANNES
- WINGSOUT : 109 BD CARNOT 06400 CANNES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CALMETTERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives