SOMPY
Présentation générale de SOMPY
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOMPY et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOMPY est situé au 25 RUE PIERRE BROSSOLETTE 95340 PERSAN
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 10 novembre 2005 et qui est immatriculée sous le numéro 484984554 au greffe de
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 55.10Z ( Hôtels et hébergement similaire)
L'activité déclarée au greffe est : Hôtels et hébergement similaire
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 55.10Z (Hôtels et hébergement similaire), les activités sont :
- - la mise à disposition d'un lieu d'hébergement (hôtels et hébergement similaire), généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, pour un séjour de courte duréeL'offre comprend la fourniture d'un hébergement meublé dans des chambres ou des suit
Mais exclus
- - la mise à disposition de maisons et d'appartements meublés ou non pour un usage plus permanent, généralement sur une base mensuelle ou annuelle (cf68)
Chiffre d’affaire
SOMPY à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 102 345.00 € pour un résultat de 830.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
SOMPY est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SOMPY est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR40484984554
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOMPY de part son activité de 55.10Z ( Hôtels et hébergement similaire) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (95.5% des salariés)
- 01316 : Organismes de tourisme social et familial (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOMPY
- 2013-09-25 : Directeur général : MOULOUK Younès modification le 17 Septembre 2013 Président : SAHIB Said modification le 17 Septembre 2013
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOMPY et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOMPY |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 484984554 00010 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2005-11-10 : jeudi 10 novembre 2005 |
Activité principale de l'unité légale | 55.10Z : Hôtels et hébergement similaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Hébergement |
Division | Hôtels et hébergement similaire |
Activite | Hôtels et hébergement similaire |
Synonyme | hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOMPY- 110
2016 | 281 478.00 | 235 415.00 |
2015 | 46 063.00 |
2016 | 7 500.00 |
2015 |
2016 | 146 455.00 |
2015 |
2016 | 235 415.00 |
2015 |
2016 | 102 345.00 |
2015 |
2016 | 830.00 |
2015 |
2016 | -1 174.00 |
2015 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOMPY- mardi 09 septembre 2008: Depot des comptes
- lundi 19 juillet 2010: Depot des comptes
- samedi 04 septembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 03 août 2011: Depot des comptes
- lundi 03 septembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 25 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130185 publié le 25/09/2013Annonce n° 4503 N° RCS : 484984554 - Dénomination : SOMPY - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : MOULOUK Younès modification le 17 Septembre 2013 Président : SAHIB Said modification le 17 Septembre 2013 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mercredi 23 décembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 23 décembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 23 décembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 04 janvier 2017: Depot des comptes
- vendredi 16 juin 2017: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOMPY- mardi 01 janvier 2008 : BAR DE LA POSTE Ouvert
25 RUE PIERRE BROSSOLETTE 95340 PERSAN
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOMPY- GIORGIO CORINNE : RTE LA GRANGE AUX FEES 73260 LES AVANCHERS-VALMOREL
- CAP GESTION : 580 RUE DU CHAMP ROUGE 45770 SARAN
- ESSADAIRE : AV DU 8 MAI 1945 83600 FREJUS
- FC HOTEL 73 : 33 RUE GREYFFIE DE BELLECOMBE 73600 MOUTIERS
- HOTEL DE L'ESTERON : 4 RTE DEPARTEMENTALE 6202 06670 LA ROQUETTE-SUR-VAR
- HOTEL MARECHAL JOFFRE : 6 RUE DU MARECHAL JOFFRE 35000 RENNES
- L'INITIAL HOTEL : 1 RUE BOUDEVILLE 31100 TOULOUSE
- LES AUBUNS COUNTRY HOTEL : RTE DE GARONS 30132 CAISSARGUES
- LES DEUX TORTUES : 59 AV LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS 16
- SARL L'EUROPE : 8 AV LOUIS MAZET 46500 GRAMAT
- SARL LES ALIZES : LD LE MONT VERNON 97150 SAINT MARTIN
- SARL OCD : RTE DE CAHORS 46500 GRAMAT
- SNC CODE BAR : 20 AV DE LA GARE 41400 MONTRICHARD-VAL-DE-CHER
- SOCIETE DE L'HOTEL PART DIEU : 4 RUE JEAN SARRAZIN 69008 LYON 8EME
- UFI : 1 RUE DES ETUVES 62170 MONTREUIL
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOMPY- BAABOUD INAASSE : 30 RUE GUY MOCQUET 95340 PERSAN
- BENKHERFALLAH SOFIANE : 154 GRANDE RUE 95340 BERNES-SUR-OISE
- DEJARDIN LAURIE : 6 RUE DES COQUELICOTS 95340 BERNES-SUR-OISE
- EROL EMRE : 9 AV PAUL VAILLANT COUTURIER 95340 PERSAN
- LEDORMEUR DAVY : 248 IMP DES GRANDS FOSSES 95340 RONQUEROLLES
- MAMBOLE MICHAEL : 64 RUE HADANCOURT 95340 PERSAN
- MAUGER CHRISTOPHE : 24 RUE DU HUIT MAI 1945 95340 PERSAN
- OHAYON-BOITARD SOLAL : 122 RUE JEAN CATELAS 95340 PERSAN
- AERO-CLUB PARIS NORD : AERODROME DE PERSAN 95340 BERNES-SUR-OISE
- BOUBTANE : 58 AV GASTON VERMEIRE 95340 PERSAN
- C F L : RUE DU HUIT MAI 1945 95340 PERSAN
- COMITE DES FETES DE LA VILLE DE PERSAN : 65 AV GASTON VERMEIRE 95340 PERSAN
- GOOD LUCK GOOD LAN : 49 RUE LEON FOUCAULT 95340 PERSAN
- PARAMEDICAL BORDS DE L'OISE : 82 RUE DES HAYETTES 95340 BERNES-SUR-OISE
- SCI DO-TRAN : 12 AV JEAN JAURES 95340 PERSAN
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOMPYRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives