DELICES
Présentation générale de DELICES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société DELICES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société DELICES est situé au 52 RUE DE STRASBOURG 94300 VINCENNES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 décembre 2005 et qui est immatriculée sous le numéro 485241913 au greffe de
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
DELICES à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
DELICES est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si DELICES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR94485241913
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à DELICES de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société DELICES
- 2009-10-11 : Gérant : SLAMA Abdelaziz en fonction le 01 Octobre 2009
- 2018-03-18 : Gérant : SANZIDA Jotey en fonction le 15 Mars 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société DELICES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | DELICES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 485241913 00014 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2005-12-01 : jeudi 01 décembre 2005 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de DELICESIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société DELICES- dimanche 11 octobre 2009: Modification
Bodacc B n°20090196 publié le 11/10/2009Annonce n° 3051 N° RCS : 485241913 - Dénomination : DELICES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : SLAMA Abdelaziz en fonction le 01 Octobre 2009 - Modification : Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination. Modification de représentant.
- mardi 07 septembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 25 novembre 2011: Depot des comptes
- lundi 03 septembre 2012: Depot des comptes
- vendredi 10 janvier 2014: Depot des comptes
- jeudi 31 juillet 2014: Depot des comptes
- jeudi 20 août 2015: Depot des comptes
- lundi 18 juillet 2016: Depot des comptes
- mardi 01 août 2017: Depot des comptes
- dimanche 18 mars 2018: Modification
Bodacc B n°20180054 publié le 18/03/2018Annonce n° 1607 N° RCS : 485241913 - Dénomination : DELICES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : SANZIDA Jotey en fonction le 15 Mars 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 29 janvier 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société DELICES- mercredi 02 mai 2018 : RESTAURANT TROVATORE Ouvert
52 RUE DE STRASBOURG 94300 VINCENNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société DELICES- EL KHOMRI AZIZA : 22 RUE FRANCOIS PERRIN 87000 LIMOGES
- LOPEZ CINDY : 33 RUE DE LA REPUBLIQUE 11000 CARCASSONNE
- MOEGLIN BRIGITTE : PL DU CHATEAU 12370 COMBRET
- PEIX CAROLE : PL DU VILLAGE 83630 AIGUINES
- BENJAMIN GROUSSARD : 12 QUAI OUEST 14470 COURSEULLES-SUR-MER
- BUFFAL ACK : RUE FRANCOIS DUFORT 83170 BRIGNOLES
- C .CONSULTING : 40 RUE DES BLANCS MANTEAUX 75004 PARIS 4
- DISTRIBUTION LSR : 29 AV DU BASSIN DE THAU 34540 BALARUC-LES-BAINS
- IDI : 4 BD LECH WALESA 06300 NICE
- KEILI : 106 RUE AMELOT 75011 PARIS 11
- LA PETITE LOUPIOTE : ZA LES GOUVERNAUX II 26120 CHABEUIL
- LE BISTROT 92 : BD FRANCOIS-VINCENT RASPAIL 92000 NANTERRE
- RESTAURANT LE BEC AU CAUCHOIS : 22 RTE DE FECAMP 76540 VALMONT
- SARL SORESMONT : 445 RTE DU PONTET 74300 ARACHES-LA-FRASSE
- SNC ENKI : 58 RUE DU GENERAL DE GAULLE 95880 ENGHIEN-LES-BAINS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société DELICES- DIALLO DJIBRIL : 25 RUE DE LAGNY 94300 VINCENNES
- FARGEAT CECILE : 10 RUE GEORGES HUCHON 94300 VINCENNES
- FORTUNEL CECILE : 6 RUE LEJEMPTEL 94300 VINCENNES
- FRANCO JEAN-YVES : 12 BD DE LA LIBERATION 94300 VINCENNES
- GANDEBOEUF NICOLAS : 50 AV AUBERT 94300 VINCENNES
- HADJADJ COLETTE : 5 RUE JOSEPH GAILLARD 94300 VINCENNES
- JONGWANE JOEL : 17 RUE LOUIS BESQUEL 94300 VINCENNES
- ABDELKADER RAHHAOUI CANCER ASSOCIATION : 1 RUE DU MIDI 94300 VINCENNES
- CHEZ NATHAN : 39 RUE DE MONTREUIL 94300 VINCENNES
- DRAMA-DRAMA ! : 57 AV FOCH 94300 VINCENNES
- LA PEPINIERE : 112 AV DE PARIS 94300 VINCENNES
- MME M HOUN HONG CHI ET LY PHENG : 8 RUE DES POMMIERS 94300 VINCENNES
- RDS : 26 AV AUBERT 94300 VINCENNES
- SCI FONCIERE DES GOURMETS : 170 RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES
- SYND.COPR. DU 3 RUE VILLEBOIS MAREUIL : 112 AV DE PARIS 94300 VINCENNES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société DELICESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives