RACHEL
Présentation générale de RACHEL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société RACHEL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société RACHEL est situé au 12 PL D ARIANE 77700 SERRIS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 11 janvier 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 485349302 au greffe de
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.78A ( Commerces de détail d'optique)
L'activité déclarée au greffe est : Commerces de détail d'optique
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.78A (Commerces de détail d'optique), les activités sont :
- - les activités des opticiens
Chiffre d’affaire
RACHEL à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
RACHEL est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si RACHEL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR27485349302
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à RACHEL de part son activité de 47.78A ( Commerces de détail d'optique) sont :
- 01431 : Optique-lunetterie de détail (94.5% des salariés)
- 02162 : Professions de la photographie (1.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- benham's
- benhamou, eric,
- gatti conseil
- icac
Les modifications survenues dans l'administration de la société RACHEL
- 2014-04-15 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Saada, Jonathan, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AGREC
- 2014-04-15 : Gérant partant : Benhamou, Eric, nomination du Président : BENHAM'S
- 2015-07-26 : Président : BENHAM'S en fonction le 24 Avril 2015 Commissaire aux comptes titulaire : ICAC en fonction le 17 Juillet 2015 Commissaire aux comptes suppléant : GATTI CONSEIL en fonction le 17 Juillet 2015
- 2017-08-13 : nomination du Président : BENHAM'S, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ICAC, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : GATTI CONSEIL
- 2020-11-29 : Commissaire aux comptes titulaire partant : ICAC ; Commissaire aux comptes suppléant partant : GATTI CONSEIL
Les autres mandats des administrateurs
- benham's :
- 2014-08-03 : SCI MIRZA (803729243)
- gatti conseil :
- 2020-10-02 : DIGITAL ACCESS (491543435)
- 2020-06-30 : SMAC (682040837)
- 2020-03-15 : SAS JUROMA (529357485)
- 2020-03-12 : Alltub Group SAS (840410401)
- 2020-03-12 : CFS 811 FRANCE (537825820)
- 2020-02-25 : NOLA CONSEIL (528031263)
- 2020-02-25 : AZMAN GROUPE (791764343)
- 2020-02-25 : AZMAN GESTION (791653280)
- 2020-02-02 : SMILE CORP. (829681634)
- 2020-01-10 : ATC France (538419052)
- 2020-01-07 : ECH (852268002)
- 2019-12-17 : PHARMA PRINT (828309930)
- 2019-11-27 : Keeneo (853505287)
- 2019-11-26 : K.A. OPTIQUE (492172499)
- 2019-10-08 : DS OPTIQUE (482518735)
- 2017-09-27 : ADEQUATION EXPERTISE ET FINANCE (494308380)
- 2017-09-27 : ADEQUATION AUDIT ET FINANCES (480731512)
- 2017-05-31 : ESPRIT DE BEAUTE (418689188)
- 2016-05-13 : ADEIS RH (452679939)
- icac :
- 2020-10-02 : DIGITAL ACCESS (491543435)
- 2020-07-28 : VEHICULES INDUSTRIELS SERVICES (330388240)
- 2020-03-15 : SAS JUROMA (529357485)
- 2020-02-25 : AZMAN GROUPE (791764343)
- 2020-02-25 : AZMAN GESTION (791653280)
- 2020-02-25 : NOLA CONSEIL (528031263)
- 2020-01-10 : ATC France (538419052)
- 2019-12-17 : PHARMA PRINT (828309930)
- 2019-11-26 : K.A. OPTIQUE (492172499)
- 2019-10-08 : DS OPTIQUE (482518735)
- 2017-01-25 : SOCIETE PARC-HOTEL (308421619)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société RACHEL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | RACHEL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 485349302 00011 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2006-01-11 : mercredi 11 janvier 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 47.78A : Commerces de détail d'optique |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de détail en magasin spécialisé |
Activite | Commerces de détail d'optique |
Synonyme | opticien |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de RACHELIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société RACHEL- dimanche 28 décembre 2008: Depot des comptes
- mardi 02 juin 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 02/06/2009N° RCS : 485349302 - Dénomination : RACHEL - Adresse : 12 place d Ariane 77700 Seriis - Activité : Optique matériel optique photos Audi-prothèse - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant : Benhamou, Eric Itsik. .
- lundi 29 août 2011: Depot des comptes
- lundi 16 janvier 2012: Depot des comptes
- mardi 15 avril 2014: Modification
Bodacc B n°20140074 publié le 15/04/2014Annonce n° 1235 N° RCS : 485349302 - Dénomination : RACHEL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Saada, Jonathan, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AGREC - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 15 avril 2014: Modification
Bodacc B n°20140074 publié le 15/04/2014Annonce n° 1241 N° RCS : 485349302 - Dénomination : RACHEL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 8000 EUR - Administration : Gérant partant : Benhamou, Eric, nomination du Président : BENHAM'S - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- dimanche 26 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150141 publié le 26/07/2015Annonce n° 1148 N° RCS : 485349302 - Dénomination : RACHEL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BENHAM'S en fonction le 24 Avril 2015 Commissaire aux comptes titulaire : ICAC en fonction le 17 Juillet 2015 Commissaire aux comptes suppléant : GATTI CONSEIL en fonction le 17 Juillet 2015 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 13 août 2017: Modification
Bodacc B n°20170154 publié le 13/08/2017Annonce n° 1233 N° RCS : 485349302 - Dénomination : RACHEL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 8000 EUR - Administration : nomination du Président : BENHAM'S, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ICAC, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : GATTI CONSEIL - Modification : Transfert du siège hors ressort d'une personne morale par voie modificative , modification survenue sur le capital (augmentation), l'adresse du siège et l'administration
- dimanche 05 janvier 2020: Depot des comptes
- dimanche 05 janvier 2020: Depot des comptes
- dimanche 05 janvier 2020: Depot des comptes
- dimanche 29 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200232 publié le 29/11/2020Annonce n° 1657 N° RCS : 485349302 - Dénomination : RACHEL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 8000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : ICAC ; Commissaire aux comptes suppléant partant : GATTI CONSEIL - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société RACHEL- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
12 PL D ARIANE 77700 SERRIS - lundi 02 mars 2015 : Fermé
37 RUE D'AMSTERDAM 75008 PARIS 8 - lundi 03 juillet 2017 : Fermé
89 QUAI LOUIS FERBER 94360 BRY-SUR-MARNE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société RACHEL- SOLEILHAVOUP DOMINIQUE : 55 AV DU MIDI 19230 SAINT-SORNIN-LAVOLPS
- CENTRE DE VISIONS BOURGEOIS : 2 RUE GERMAIN DELETTREZ 59310 ORCHIES
- CHAMNORD OPTICIENS : 1097 AV DES LANDIERS 73000 CHAMBERY
- CHARLES ET LOU : 106 RUE PIERRE JULIEN 26200 MONTELIMAR
- ELIE OPTIQUE : 20 RUE DU MOUTIER 93300 AUBERVILLIERS
- FVO ECOO : 41 RUE DU CIRQUE ROMAIN 30900 NIMES
- GIE AIDOPTIC : RTE DE NEVERS 58600 FOURCHAMBAULT
- JM OPTIQUE : 534 RUE DE L INDUSTRIE 01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY
- JUTOPTIC : 14 RUE DES PLATANES 70200 LURE
- L'OPTICIENNE : 17 RUE CHEVALIERS ST JEAN 34120 PEZENAS
- MY CHIC GLASSES : 80 RUE DU GENERAL LECLERC 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
- ONET OPTIC : RTE D ESPALION 12850 ONET-LE-CHATEAU
- OPTIQUE SUR SOMME : 1 RUE PIERRE BROSSOLETTE 80470 AILLY-SUR-SOMME
- S.A.J.S. : 40 RUE DE RIVOLI 75004 PARIS 4
- VISIOLAB : 10 RUE BEYLE STENDHAL 38000 GRENOBLE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société RACHEL- ACHARD JANYLENE : RUE DE LA BOISERIE 77700 MAGNY-LE-HONGRE
- DUVAL JEAN PHILIPPE : LD LES CHAMPS DU PRIEURE 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
- FOUGAIROLLE PATRICE : RUE DE LA BOISERIE 77700 MAGNY-LE-HONGRE
- JOSSE MOIC : ALL DE L ORME ROND 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
- LAMONTAGNE CECILE : 1 AV CHRISTIAN DOPPLER 77700 SERRIS
- NAKACHE PHILIPPE : 24 RUE DU FOSSE MIGNARD 77700 CHESSY
- CYRIL INVESTISSEMENTS : 5 BD DU CHAMP DU MOULIN 77700 SERRIS
- DPGCL : 15 RUE DE LA GRANGE 77700 CHESSY
- I.S.F : 1 BD MICHAEL FARADAY 77700 SERRIS
- INDIVISION FAVIER GROS : ALL DE L'ORME ROND 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
- LE STUDIO INFORMATIQUE : 1 AV CHRISTIAN DOPPLER 77700 SERRIS
- M.E.G IMMO : 16 RUE DES QUILLES 77700 CHESSY
- MELEZIM : 41 CRS DE L'ELBE 77700 SERRIS
- MONSIEUR NEXTT : 2 AV CHRISTIAN DOPPLER 77700 SERRIS
- SCI TUYET SON : 4 IMP DE LA FERME DU COUTERNOIS 77700 SERRIS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société RACHELRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives