MOBIL M
Présentation générale de MOBIL M
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MOBIL M et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MOBIL M est situé au 19 RUE LA NOUE BRAS DE FER 44200 NANTES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 01 janvier 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 487772485 au greffe de
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 066 700,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.32C ( Agencement de lieux de vente)
L'activité déclarée au greffe est : Agencement de lieux de vente
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.32C (Agencement de lieux de vente), les activités sont :
- - les travaux d'agencement de magasins et d'installations commerciales diverses
Mais exclus
- - l'installation de portes automatiques et de tambours (cf43.29B)
Chiffre d’affaire
MOBIL M à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 4 924 253.00 € pour un résultat de 502 154.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
MOBIL M est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si MOBIL M est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR08487772485
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MOBIL M de part son activité de 43.32C ( Agencement de lieux de vente) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (52.3% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (18.1% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (11.8% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (4.8% des salariés)
- 01411 : Fabrication de l'ameublement (2.1% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.4% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bonnet, christine,
- ch conseil et audit,
- de neuville, hugues
- h.l.p. audit,
Les modifications survenues dans l'administration de la société MOBIL M
- 2009-12-22 : Président de la société : COUPECHOUX Patrice Albert Commissaire aux comptes titulaire : CH CONSEIL ET AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BONNET Christine
- 2012-08-10 : Commissaire aux comptes titulaire partant : CH CONSEIL ET AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : H.L.P. AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Bonnet, Christine, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : De Neuville, Hugues
- 2017-06-27 : modification du Président Coupechoux, Patrice Albert, nomination du Président : ML DEVELOPPEMENT
- 2018-09-18 : nomination du Commissaire aux comptes : BECOUZE ; Commissaire aux comptes titulaire partant : H.L.P. AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : De Neuville, Hugues
Les autres mandats des administrateurs
- bonnet, christine, :
- 2011-03-02 : SPORT VISION ASSOCIES (499481018)
- 2009-11-13 : ORACOM BUSINESS SERVICES (432815868)
- 2009-08-04 : SAS CABINET STRAUSS ET ASSOCIES (400583282)
- ch conseil et audit, :
- 2015-11-30 : LME (453999534)
- de neuville, hugues :
- 2019-11-14 : BVB (791118821)
- 2019-05-28 : NATURE ET ALIMENTS (855802591)
- 2018-01-23 : MERCURIA (424690626)
- 2015-12-13 : SOLANUM (753188473)
- 2015-10-02 : S.C.C.V. AUREA (520931023)
- 2013-04-09 : DeCA FRANCE & CO (504213430)
- 2012-08-01 : IDM (487789489)
- 2012-07-24 : ATLANTIC AGENCEMENT (326084449)
- 2012-07-04 : ATHOS (338959414)
- 2010-09-02 : MIA-SOFTWARE (479228694)
- h.l.p. audit, :
- 2018-12-18 : SCI EUROFINS NEW 2 (844694760)
- 2018-07-12 : SCI ROSPORDEN RENAN (841029549)
- 2016-11-07 : SCI LENTILLY AQUEDUC (823570379)
- 2016-07-08 : LME (453999534)
- 2016-05-19 : DRONELIS (820377687)
- 2016-05-06 : SCCV GRAND ANGLE (502408214)
- 2015-12-28 : SCI HENIN BEAUMONT NOYELLES (817450943)
- 2015-12-18 : EUROFINS ENVIRONMENT TESTING FRANCE AUSTRALIA HOLDING SAS (812292548)
- 2015-12-13 : SOLANUM (753188473)
- 2015-12-09 : ENIO (449454289)
- 2015-10-14 : NEAUCITE (522250018)
- 2015-10-02 : S.C.C.V. AUREA (520931023)
- 2015-10-02 : SCCV VENATIO (502343494)
- 2015-09-01 : EUROFINS IPL HYDROLOGIE (493608426)
- 2015-08-30 : EUROFINS LABORATOIRE CONTAMINANTS SUD SAS (538724329)
- 2015-08-18 : EUROFINS PHARMA FRANCE HOLDING (490500352)
- 2015-08-12 : EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES CHEM (528643059)
- 2015-07-31 : EVGS (790469845)
- 2015-07-31 : EUROFINS LABORATOIRE CENTRE (523387579)
- 2015-07-30 : EUROFINS HYGIENE ALIMENTAIRE FRANCE HOLDING (341561595)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MOBIL M et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MOBIL M |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 487772485 00024 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2006-01-01 : dimanche 01 janvier 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 43.32C : Agencement de lieux de vente |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux de finition |
Activite | Agencement de lieux de vente |
Synonyme | agencement, agencement de commerces, agencement de lieux de vente, installation, installation de commerces, installation de lieux de vente, montage de stands |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MOBIL M- CO
2020 | 4 980 179.00 | 4 676 315.00 |
2019 | 303 864.00 | 4 355 066.00 |
2020 | 1 066 700.00 |
2019 | 1 066 700.00 |
2020 | 390 055.00 |
2019 | 114 626.00 |
2020 | 4 676 315.00 |
2019 | 4 355 066.00 |
2020 | 4 924 253.00 | 5 618 331.00 |
2019 | 694 077.00 | 6 165 195.00 |
2020 | 502 154.00 |
2019 | 159 885.00 |
2020 | 390 055.00 |
2019 | 114 626.00 |
2020 | 2 068 024.00 | 700 000.00 |
2019 | 1 368 024.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MOBIL M- samedi 23 août 2008: Depot des comptes
- lundi 31 août 2009: Depot des comptes
- mardi 22 décembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090246 publié le 22/12/2009Annonce n° 706 N° RCS : 487772485 - Dénomination : MOBIL M L'étude et la réalisation de tous aménagements d'immeubles - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1066700.00 EUR - Administration : Président de la société : COUPECHOUX Patrice Albert Commissaire aux comptes titulaire : CH CONSEIL ET AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BONNET Christine - Modification : Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
- mercredi 15 septembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 19 août 2011: Depot des comptes
- vendredi 10 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120154 publié le 10/08/2012Annonce n° 1515 N° RCS : 487772485 - Dénomination : MOBIL M - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1066700 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : CH CONSEIL ET AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : H.L.P. AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Bonnet, Christine, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : De Neuville, Hugues - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 22 août 2012: Depot des comptes
- samedi 28 décembre 2013: Depot des comptes
- jeudi 19 février 2015: Depot des comptes
- mercredi 09 septembre 2015: Depot des comptes
- mardi 27 septembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 26 mai 2017: Depot des comptes
- mardi 27 juin 2017: Modification
Bodacc B n°20170121 publié le 27/06/2017Annonce n° 632 N° RCS : 487772485 - Dénomination : MOBIL M - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1066700 EUR - Administration : modification du Président Coupechoux, Patrice Albert, nomination du Président : ML DEVELOPPEMENT - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 22 août 2018: Depot des comptes
- mardi 18 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180177 publié le 18/09/2018Annonce n° 471 N° RCS : 487772485 - Dénomination : MOBIL M - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1066700 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes : BECOUZE ; Commissaire aux comptes titulaire partant : H.L.P. AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : De Neuville, Hugues - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 03 juillet 2019: Depot des comptes
- mercredi 30 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MOBIL M- lundi 23 novembre 2009 : Fermé
RUE DU MOULIN DE LA ROUSSELIERE 44800 SAINT-HERBLAIN - lundi 31 décembre 2018 : Ouvert
19 RUE LA NOUE BRAS DE FER 44200 NANTES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MOBIL M- ABBE HERVE : 13 LES FEUX MORINS 17670 LA COUARDE-SUR-MER
- ALLAIN AYMERIC : 8 AV DE REBAIS 77120 COULOMMIERS
- CACHACOU HUBERT : IMM GUIAPANA PORTE 2 97228 SAINTE-LUCE
- CESTER FLAVIO : 132 RUE DE CHATOU 92700 COLOMBES
- FROMAGE PIERRE : 12 RUE DOCTEUR POTY 42100 SAINT-ETIENNE
- MOHAMED ABDOULCADER NIRSHATHALI : 3 AV DU 6 JUIN 1944 95190 GOUSSAINVILLE
- A.C.L : 13 ALL DES ROSEAUX 59250 HALLUIN
- AMENAGEMENTS BATI CONSEIL : 17 ALL MICHEL DE MONTAIGNE 31770 COLOMIERS
- AMEXI : RUE DU LYCEE 97490 SAINT-DENIS
- AS MENUISERIE : 78 RUE DE VERNET 23000 GUERET
- FRANCAISE DU VERRE : 107 RUE DE PICPUS 75012 PARIS 12
- OBERIZ : 23 RUE MASSENET 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
- SOMETRA : 180 RUE GLORIETTE 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
- STRUCTURES LOISIRS : 39 AV DE CORBEIL 77000 MELUN
- TECHNICOM : 2871 AV DE L EUROPE 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MOBIL M- ALAUZEN ERIC : 5 BD VINCENT GACHE 44200 NANTES
- DOUCET MATTHIEU : 6 BD DES MARTYRS NANTAIS RESIST 44200 NANTES
- GAILLARD CLEMENTINE : 1 COTE ST SEBASTIEN 44200 NANTES
- HADDOUCHE FARES : 10 RUE GABRIEL GOUDY 44200 NANTES
- LAO-THIVE MARIE : RUE LA TOUR D AUVERGNE 44200 NANTES
- LE GAVRIAN FREDERIC : 34 RUE DE SEVRES 44200 NANTES
- MURADYAN ARTAK : 1 ALL DE LA CITE 44200 NANTES
- RENIER DANIEL : BD DES MARTYRS NANTAIS RESIST 44200 NANTES
- VITAL CLEMENT : 10 BD VINCENT GACHE 44200 NANTES
- CHAMBRE ECONOMIQUE DES ENTREPRENEURS AUTONOMES (C.E.E.A.) : 1 RUE PIERRE ETIENNE FLANDIN 44200 NANTES
- GB ENGINEERING : 6 BD GEORGES MANDEL 44200 NANTES
- INSTITUT POUR DEVELOP DURABLE EN AFRIQUE : 4 RUE PIERRE LANDAIS 44200 NANTES
- IPA GROUPE : 9 ALL PAULINE-ISABELLE UTILE 44200 NANTES
- MR FRANCK DENAYER ET MME ALEXANDRA DUPIN : 5 BD GASTON DOUMERGUE 44200 NANTES
- STUDIO 2A08 : 6 QUAI FRANCOIS MITTERRAND 44200 NANTES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MOBIL MRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives