SYKIO
Présentation générale de SYKIO
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SYKIO et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SYKIO est situé au 71 RUE DE LA FRATERNITE 93100 MONTREUIL
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 01 janvier 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 488183039 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 75 630,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 58.29C ( Édition de logiciels applicatifs)
L'activité déclarée au greffe est : Édition de logiciels applicatifs
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 58.29C (Édition de logiciels applicatifs), les activités sont :
- - applications bureautiques, de gestion de projet, de formation assistée, applications à caractère éducatif, etc.
- - l'édition de logiciels applicatifs à usage professionnel réalisant un type de traitement spécifique ou un ensemble de tâches pour un domaine d'activité spécifique
- - l'édition de logiciels généraux à usage professionnel ou domestique (loisirs, éducation, gestion) tels que :
- - l'édition de logiciels utilitaires
Chiffre d’affaire
SYKIO à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 1 395 884.00 € pour un résultat de -321 157.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
SYKIO est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si SYKIO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR61488183039
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SYKIO de part son activité de 58.29C ( Édition de logiciels applicatifs) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (86.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (7.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bouillot guillaume
- ernst & young et autres
- parier christophe
- singer frédéric
Les modifications survenues dans l'administration de la société SYKIO
- 2008-08-17 : Gérant : ABICHAT Karim en fonction le 08 Août 2008
- 2012-07-29 : Président du conseil d'administration et directeur général : ABICHAT Karim en fonction le 20 Juillet 2012 Directeur général délégué et administrateur : SALLE Henri, Marc, Henri en fonction le 20 Juillet 2012 Directeur général délégué et administrateur : HUMBERT Didier, Luc, Daniel en fonction le 20 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 20 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 20 Juillet 2012
- 2015-01-23 : Président du conseil d'administration Directeur général : ABICHAT Karim en fonction le 20 Juillet 2012 Administrateur : SALLE Henri, Marc, Henri modification le 15 Janvier 2015 Directeur général délégué Administrateur : HUMBERT Didier, Luc, Daniel en fonction le 20 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 20 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 20 Juillet 2012
- 2015-01-23 : Président du conseil d'administration Directeur général : ABICHAT Karim en fonction le 20 Juillet 2012 Directeur général délégué Administrateur : HUMBERT Didier, Luc, Daniel en fonction le 20 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 20 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 20 Juillet 2012 Administrateur : CHERGUI Nadjia en fonction le 15 Janvier 2015
- 2018-09-06 : Président du conseil d'administration Directeur général : ABICHAT Karim modification le 16 Mars 2018 ; Directeur général délégué Administrateur : HUMBERT Didier, Luc, Daniel modification le 16 Mars 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 20 Juillet 2012 ; Administrateur : CHERGUI Nadjia en fonction le 15 Janvier 2015
- 2020-01-31 : Directeur général, Président du conseil d'administration : PARIER Christophe ; Administrateur : BOUILLOT Guillaume ; Administrateur : SINGER Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
- 2020-11-17 : Président du conseil d'administration : PARIER Christophe ; Directeur général : BOUILLOT Guillaume ; Administrateur : SINGER Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Les autres mandats des administrateurs
- ernst & young et autres :
- 2021-02-02 : BFORBANK (509560272)
- 2021-02-02 : LA BASTIDE DE LA TOURNE (377552377)
- 2021-02-02 : CANNET DISTRIBUTION (419979802)
- 2021-01-31 : SNC TOULON METROPOLITAIN (802579961)
- 2021-01-31 : CRH Services (824622997)
- 2021-01-31 : SAS ROURET INVESTISSEMENT (441581030)
- 2021-01-31 : IHM TECHNOLOGIES (492854773)
- 2021-01-31 : SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT DU BASSIN D'ARCACHON (789945409)
- 2021-01-29 : ENGIE (542107651)
- 2021-01-28 : INTEL CORPORATION SAS (302456199)
- 2021-01-28 : MINIMARCHÉ PUTEAU (525201091)
- 2021-01-27 : ROYAN EAU ET ENVIRONNEMENT (521630731)
- 2021-01-26 : JURITRAVAIL (531550333)
- 2021-01-26 : FINADIS (815006465)
- 2021-01-26 : SOCIETE GENERALE SCF (479755480)
- 2021-01-22 : HOLDING GRAND OUEST (820261568)
- 2021-01-21 : GENEBANQUE (327479069)
- 2021-01-21 : SOCAMED (380815928)
- 2021-01-20 : FRAIKIN FRANCE (343862652)
- 2021-01-20 : BELRIV DISTRE (524682218)
- parier christophe :
- 2020-07-24 : INGELIANCE & CO (881692263)
- 2013-05-15 : SERVICE URBAIN (384735981)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SYKIO et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SYKIO |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 488183039 00087 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 2006-01-01 : dimanche 01 janvier 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 58.29C : Édition de logiciels applicatifs |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Édition |
Division | Édition de logiciels |
Activite | Édition de logiciels applicatifs |
Synonyme | éditeur de logiciels, édition de logiciels, édition de logiciels applicatifs |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SYKIO- CO
2018 | 2 943 255.00 | 1 475 265.00 |
2017 | 1 467 990.00 | 1 401 121.00 |
2018 | 75 630.00 |
2017 | 75 630.00 |
2018 | -162 331.00 |
2017 | -204 262.00 |
2018 | 1 475 265.00 |
2017 | 1 401 121.00 |
2018 | 1 395 884.00 | 1 432 949.00 |
2017 | 37 065.00 | 1 232 505.00 |
2018 | -321 157.00 |
2017 | -314 711.00 |
2018 | -162 331.00 |
2017 | -204 262.00 |
2018 | 1 284 190.00 | 262 443.00 |
2017 | 984 247.00 | 37 500.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SYKIO- dimanche 08 juin 2008: Depot des comptes
- mardi 10 juin 2008: Modification
Bodacc B n°20080099 publié le 10/06/2008Annonce n° 1931 N° RCS : 488183039 - Dénomination : SYKIO - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 22000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- dimanche 17 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080146 publié le 17/08/2008Annonce n° 2090 N° RCS : 488183039 - Dénomination : SYKIO - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : ABICHAT Karim en fonction le 08 Août 2008 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 26 mai 2009: Modification
Bodacc B n°20090099 publié le 26/05/2009Annonce n° 3034 N° RCS : 488183039 - Dénomination : SYKIO - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mercredi 24 juin 2009: Depot des comptes
- lundi 30 août 2010: Depot des comptes
- mardi 06 septembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 03 février 2012: Modification
Bodacc B n°20120024 publié le 03/02/2012Annonce n° 1915 N° RCS : 488183039 - Dénomination : SYKIO - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 47000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- lundi 18 juin 2012: Depot des comptes
- dimanche 29 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120145 publié le 29/07/2012Annonce n° 1532 N° RCS : 488183039 - Dénomination : SYKIO création édition et commercialisation de logiciels de gestion, prestations de conseils et de services en gestion, management finance stratégie industrielle stratégie commerciale; toutes activités d'étude et de conseil en matière de systèmes informatiques, tant en ce qui concerne le matériel que les logiciels, toutes activités d'analyse, de conception et de programmation de systèmes informatiques prêts a l'emploi, toutes activités de formation. - forme juridique : Société anonyme - capital : 70600.00 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et directeur général : ABICHAT Karim en fonction le 20 Juillet 2012 Directeur général délégué et administrateur : SALLE Henri, Marc, Henri en fonction le 20 Juillet 2012 Directeur général délégué et administrateur : HUMBERT Didier, Luc, Daniel en fonction le 20 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 20 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 20 Juillet 2012 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de représentant. Modification de l'activité.
- vendredi 31 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120168 publié le 31/08/2012Annonce n° 1001 N° RCS : 488183039 - Dénomination : SYKIO - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mardi 19 novembre 2013: Depot des comptes
- samedi 06 septembre 2014: Depot des comptes
- vendredi 23 janvier 2015: Modification
Bodacc B n°20150016 publié le 23/01/2015Annonce n° 3291 N° RCS : 488183039 - Dénomination : SYKIO - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration Directeur général : ABICHAT Karim en fonction le 20 Juillet 2012 Administrateur : SALLE Henri, Marc, Henri modification le 15 Janvier 2015 Directeur général délégué Administrateur : HUMBERT Didier, Luc, Daniel en fonction le 20 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 20 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 20 Juillet 2012 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 23 janvier 2015: Modification
Bodacc B n°20150016 publié le 23/01/2015Annonce n° 3293 N° RCS : 488183039 - Dénomination : SYKIO - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration Directeur général : ABICHAT Karim en fonction le 20 Juillet 2012 Directeur général délégué Administrateur : HUMBERT Didier, Luc, Daniel en fonction le 20 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 20 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 20 Juillet 2012 Administrateur : CHERGUI Nadjia en fonction le 15 Janvier 2015 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 16 septembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 14 octobre 2016: Depot des comptes
- mercredi 07 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160238 publié le 07/12/2016Annonce n° 2702 N° RCS : 488183039 - Dénomination : SYKIO - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège..
- jeudi 23 mars 2017: Modification
Bodacc B n°20170058 publié le 23/03/2017Annonce n° 2138 N° RCS : 488183039 - Dénomination : SYKIO - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : - Modification : Modification du nom commercial..
- mardi 20 mars 2018: Modification
Bodacc B n°20180055 publié le 20/03/2018Annonce n° 1772 N° RCS : 488183039 - Dénomination : SYKIO - forme juridique : Société anonyme - capital : 75630.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 06 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180169 publié le 06/09/2018Annonce n° 4177 N° RCS : 488183039 - Dénomination : SYKIO - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration Directeur général : ABICHAT Karim modification le 16 Mars 2018 ; Directeur général délégué Administrateur : HUMBERT Didier, Luc, Daniel modification le 16 Mars 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 20 Juillet 2012 ; Administrateur : CHERGUI Nadjia en fonction le 15 Janvier 2015 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 17 septembre 2019: Depot des comptes
- vendredi 31 janvier 2020: Modification
Bodacc B n°20200022 publié le 31/01/2020Annonce n° 2018 N° RCS : 488183039 - Dénomination : SYKIO OGUST - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Directeur général, Président du conseil d'administration : PARIER Christophe ; Administrateur : BOUILLOT Guillaume ; Administrateur : SINGER Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- mardi 17 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200223 publié le 17/11/2020Annonce n° 5263 N° RCS : 488183039 - Dénomination : SYKIO Création édition et commercialisation de logiciels de gestion, prestations de conseils et de services en gestion, management finance stratégie industrielle stratégie commerciale; toutes activités d'étude et de conseil en matière de systèmes informatiques, tant en ce qui concerne le matériel que les logiciels, toutes activités d'analyse, de conception et de programmation de systèmes informatiques prêts a l'emploi, toutes activités de formation. - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Président du conseil d'administration : PARIER Christophe ; Directeur général : BOUILLOT Guillaume ; Administrateur : SINGER Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SYKIO- lundi 06 novembre 2006 : Fermé
22 BD DE STRASBOURG 94130 NOGENT-SUR-MARNE - vendredi 01 mai 2009 : Fermé
104 AV DE LA RESISTANCE 93100 MONTREUIL - lundi 01 février 2010 : Fermé
L OURMAIS 35410 NOUVOITOU - lundi 23 juillet 2012 : Fermé
10 RUE BONOUVRIER 93100 MONTREUIL - mercredi 01 septembre 2010 : Fermé
80 AV DES BUTTES DE COESMES 35700 RENNES - jeudi 31 décembre 2015 : Fermé
CHE DES BOSQUETS 35410 CHATEAUGIRON - jeudi 03 novembre 2016 : Fermé
8 RUE PAUL CEZANNE 93360 NEUILLY-PLAISANCE - mercredi 22 février 2017 : SYKIO Ouvert
71 RUE DE LA FRATERNITE 93100 MONTREUIL
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SYKIO- CAUVET CLAUDE : 46 LE CHENE DES PLAIDS 35250 CHASNE-SUR-ILLET
- MELLAERTS JULIEN : 27 RUE DE LA CHAPELLE 78120 SONCHAMP
- ANALYSES REALISAT MAINTE APPLIC GESTION : 6 RUE DES JARDINS 44700 ORVAULT
- ANOMES : 134 RUE DU TEMPLE 75003 PARIS 3
- APLIM : Z.A. LES COTES 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE
- ASSOCIATION PRO-INT : 34 BD DU REDON 13009 MARSEILLE 9
- ATEME : 6 RUE DEWOITINE 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
- BRIGHTWEB : 11 RUE DAILLY 92210 SAINT-CLOUD
- C.DESIGN : 29 RUE NOTRE DAME DE NAZARETH 75003 PARIS 3
- COHERIS : 4 RUE DU PORT AUX VINS 92150 SURESNES
- HEARTH : 25 RUE DES VIOLETTES 37100 TOURS
- LEGAL PILOT : 76 RUE NEY 69006 LYON 6EME
- SMART ACADEMY : 35 RUE JOSEPH DE MAISTRE 75018 PARIS 18
- TRIPNITY : 12 RUE ARMAND BARBES 87100 LIMOGES
- YAMA-SOFT : 5 AV NOTRE DAME 95160 MONTMORENCY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SYKIO- DESRUES RENE-PIERRE : 68 AV PDT SALVADOR ALLENDE 93100 MONTREUIL
- DJERROUD YASMINA : 19 PL DU GENERAL DE GAULLE 93100 MONTREUIL
- DRAME MOUSSA : 73 RUE EDOUARD BRANLY 93100 MONTREUIL
- LARIVIERE OLIVIER : 13 RUE EDOUARD VAILLANT 93100 MONTREUIL
- LAUFER PAUL : 25 RUE DE LA REPUBLIQUE 93100 MONTREUIL
- QUARANTE SAMUEL : 7 RUE DE LA COTE DU NORD 93100 MONTREUIL
- SUCCAB PATRICE ERYC : 17 AV JEAN MOULIN 93100 MONTREUIL
- TOUMI OMAR : 176 BD CHANZY 93100 MONTREUIL
- A T I BAT : 278 RUE DE ROSNY 93100 MONTREUIL
- EXCELLENT : 67 AV FAIDHERBE 93100 MONTREUIL
- FESTI'K - FESTIVAL DES ARTS DU KA - FESTIVAL DES SENS DU KA (FK) : 12 RUE G DE GAULLE ANTHONIOZ 93100 MONTREUIL
- J.O BRIEN : 36 RUE DE PARIS 93100 MONTREUIL
- M.F.T.B : 19 RUE DES RUFFINS 93100 MONTREUIL
- SCI LWMD : 15 RUE DE L ACACIA 93100 MONTREUIL
- SOCIETE MULTI-SERVICE INTERNATIONAL : 86 RUE VOLTAIRE 93100 MONTREUIL
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SYKIORéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives