P B A
Présentation générale de P B A
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société P B A et ses dirigeants.
Immatriculation
La société P B A est situé au 5 ALL FONTAINE 89000 PERRIGNY
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 février 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 488267659 au greffe de AUXERRE
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 90 500,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.78C ( Autres commerces de détail spécialisés divers)
L'activité déclarée au greffe est : Autres commerces de détail spécialisés divers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.78C (Autres commerces de détail spécialisés divers), les activités sont :
- - la vente au détail d'objets d'art
- - le commerce de détail d'armes et de munitions
- - le commerce de détail de matériel photographique et de matériel de précision
- - le commerce de détail de produits non alimentaires n.c.a.
- - le commerce de détail de souvenirs, d'objets artisanaux et d'articles religieux
- - le commerce de détail de timbres-poste et de pièces de monnaie
- - les activités des galeries d'art commerciales
Mais exclus
- - les sex-shops (cf47.19B)
Chiffre d’affaire
P B A à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 2 209 035.00 € pour un résultat de 94 072.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
P B A est du ressort du greffe de AUXERRE dont les coordonnées postales sont 90 RUE DE PARIS 89010 AUXERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0386722100 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si P B A est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR72488267659
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à P B A de part son activité de 47.78C ( Autres commerces de détail spécialisés divers) sont :
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (54.3% des salariés)
- 01487 : Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie (9.6% des salariés)
- 01539 : Commerces de détail papeterie bureau librairie (7.4% des salariés)
- 01483 : Commerce de détail habillement textiles (2.2% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.5% des salariés)
- 01557 : Commerce articles de sports équipements loisirs (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (23.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société P B A
- 2010-04-29 : Gérant : NOYREZ Paul Louis
- 2011-06-30 : Gérant : BOUTIN Stéphane Laurent
- 2014-01-22 : nomination du Gérant : Noyrez, Paul-Louis
- 2016-08-18 : modification du Président Noyrez, Paul-Louis Louis, modification du Directeur général Boutin, Stéphane Laurent
- 2016-12-15 : modification du Président Boutin, Stéphane Laurent, Président partant : Noyrez, Paul-Louis Louis
- 2017-12-05 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT & CONSEIL SENS
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société P B A et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | P B A |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 488267659 00032 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2006-02-01 : mercredi 01 février 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 47.78C : Autres commerces de détail spécialisés divers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de détail en magasin spécialisé |
Activite | Autres commerces de détail spécialisés divers |
Synonyme | vendeur de matériel photographique, vendeur de souvenirs, vendeur d'artisanat, vendeur d'objets d'arts, galerie d'art, galeriste, armurier, armurerie, surplus, vendeur de timbres et pièces, numismatique, numismate, philatélie, philatéliste, marchand |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de P B A- CO
2020 | 815 479.00 | 727 784.00 |
2019 | 87 695.00 | 859 250.00 |
2020 | 90 500.00 |
2019 | 90 500.00 |
2020 | 73 527.00 |
2019 | 95 106.00 |
2020 | 727 784.00 |
2019 | 859 250.00 |
2020 | 2 209 035.00 | 2 253 378.00 |
2019 | 44 343.00 | 2 169 984.00 |
2020 | 94 072.00 |
2019 | 112 043.00 |
2020 | 73 527.00 |
2019 | 95 106.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société P B A- mercredi 16 décembre 2009: Depot des comptes
- jeudi 29 avril 2010: Modification
Bodacc B n°20100083 publié le 29/04/2010Annonce n° 2624 N° RCS : 488267659 - Dénomination : P B A Commercialisation de matériels et produits de bureautique, papeterie, informatique, mobiliers de bureau et services - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 90500.00 EUR - Administration : Gérant : NOYREZ Paul Louis - Modification : Augmentation de capital Changement de dénomination sociale
- lundi 22 novembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 30 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110126 publié le 30/06/2011Annonce n° 568 N° RCS : 488267659 - Dénomination : P B A Commercialisation de matériels et produits de bureautique, papeterie, informatique, mobiliers de bureau et services - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 90500.00 EUR - Administration : Gérant : BOUTIN Stéphane Laurent - Modification : Changement de gérant
- jeudi 15 décembre 2011: Depot des comptes
- mardi 02 octobre 2012: Depot des comptes
- mardi 14 janvier 2014: Depot des comptes
- mercredi 22 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140015 publié le 22/01/2014Annonce n° 2975 N° RCS : 488267659 - Dénomination : P B A - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 90500 EUR - Administration : nomination du Gérant : Noyrez, Paul-Louis - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 25 mars 2014: Modification
Bodacc B n°20140059 publié le 25/03/2014Annonce n° 1403 N° RCS : 488267659 - Dénomination : P B A Commercialisation de matériels et de produits bureautique, papeterie, informatique, mobilier de bureau et service, la vente d'objets mobiliers ou d'occasion - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 90500 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- lundi 29 décembre 2014: Depot des comptes
- lundi 30 mai 2016: Depot des comptes
- jeudi 18 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160161 publié le 18/08/2016Annonce n° 2103 N° RCS : 488267659 - Dénomination : P B A - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 90500 EUR - Administration : modification du Président Noyrez, Paul-Louis Louis, modification du Directeur général Boutin, Stéphane Laurent - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- mardi 30 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 15 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160244 publié le 15/12/2016Annonce n° 2173 N° RCS : 488267659 - Dénomination : P B A - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 90500 EUR - Administration : modification du Président Boutin, Stéphane Laurent, Président partant : Noyrez, Paul-Louis Louis - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 05 décembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170233 publié le 05/12/2017Annonce n° 1826 N° RCS : 488267659 - Dénomination : P B A - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 90500 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT & CONSEIL SENS - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 27 décembre 2017: Depot des comptes
- mercredi 16 janvier 2019: Depot des comptes
- vendredi 20 décembre 2019: Depot des comptes
- mardi 09 février 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société P B A- mardi 30 mai 2006 : Fermé
34 RUE DES DAMES 78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS - mercredi 01 novembre 2017 : BUREAU VALLEE Fermé
52 RUE DU MOULIN DU PRESIDENT 89000 AUXERRE - mercredi 01 novembre 2017 : BUREAU VALLEE Ouvert
5 ALL FONTAINE 89000 PERRIGNY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société P B A- TURCHI DAVID : 7 IMP BELLEVUE 42300 ROANNE
- VAN KEMPEN MARC : 9 RUE DE L'ABREUVOIR 89190 LES SIEGES
- 2001 COMPUTER IMPORT EXPORT : 3 PL DU MARECHAL FOCH 62100 CALAIS
- ADBV : 11 RUE DU LT COL PELISSIER 31000 TOULOUSE
- AKRA NATUR : SUR LES MOULINS 24360 SAINT-ESTEPHE
- BESTOWN LYON : 23 RUE BELFORT 69004 LYON 4EME
- BTC CLERMONT : 23 AV DE LA MARGERIDE 63000 CLERMONT-FERRAND
- EXPERT BIO : 19 RUE DE SAVENAY 44630 PLESSE
- GUAD COMPOSITE FORME : PLATEAU MITEAU GRANDE RAVINE 97190 LE GOSIER
- HOGATY : 76 AV GAMBETTA 83400 HYERES
- JECO DISTRIBUTION : 9 RUE JULES MOUSSERON 59160 LILLE
- L'HORACLE : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- LE COMPTOIR DE S T MEDARD : 6 PL DE LA REPUBLIQUE 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
- SARL FRANCE AVENIR : 2 PL DU PALAIS ROYAL 75001 PARIS 1
- SOCIETE CITRUS : 29 RUE DE LA TOUR DE BEURRE 76000 ROUEN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société P B A- BOGAERT AURELIA : 1 RUE DES FOURNEAUX 89000 AUXERRE
- DEJONGHE STEPHANIE : 13 RUE DU STAND 89000 AUXERRE
- LECHAT GWENDOLINE : 19 RUE RENOIR 89000 AUXERRE
- MARTIN DIDIER : CENTRE COMMERCIAL LA GUILLAUMEE 89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
- PATHOUOT MARTINE : 10 RUE DU 14 JUILLET 89000 AUXERRE
- ALINE DANNOUX : 18 RUE DE L ECOLE NORMALE 89000 AUXERRE
- ASSOCIATION ICAUNAISE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : 6 RTE DE MONETEAU 89000 AUXERRE
- ATELIER 7 HEURES 15 : 28 AV DE LA RESISTANCE 89000 AUXERRE
- CAISSE MUTUELLE COMPL ACTION SOCIALE EDF : 45 AV DES CLAIRIONS 89000 AUXERRE
- COPRO 1 RUE COCHOIS AUXERRE : 1 RUE COCHOIS 89000 AUXERRE
- EUROD : LES CHESNEZ 89000 AUXERRE
- FRUEHAUF : 24 AV JEAN MERMOZ 89000 AUXERRE
- LE CEDRE : 56 RUE DU MOULIN DU PRESIDENT 89000 AUXERRE
- SAS TJM ASSOCIES : 34 PL DES CORDELIERS 89000 AUXERRE
- SCI D.D.C : 14 RUE DE L HORLOGE 89000 AUXERRE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société P B ARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives