ETS ALVES
Présentation générale de ETS ALVES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ETS ALVES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ETS ALVES est situé au 27 BD DE L ARIANE 06300 NICE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 23 janvier 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 488392200 au greffe de
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- - la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- - le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
- - le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
Mais exclus
- - la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- - le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- - les activités comptables (cf69.20Z)
- - les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- - les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
- - les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- - les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
Chiffre d’affaire
ETS ALVES à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -5 975.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
ETS ALVES est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si ETS ALVES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR51488392200
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ETS ALVES de part son activité de 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (69.9% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (5.7% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (22.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ETS ALVES
- 2009-06-12 : Gérant : GIL ALVES Mickäel en fonction le 04 Juin 2009.
- 2010-12-31 : Gérant : GIL ALVES Manuel Armando en fonction le 23 Décembre 2010
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ETS ALVES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ETS ALVES |
Dénomination usuelle de l'unité légale | ETS ALVES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 488392200 00017 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2006-01-23 : lundi 23 janvier 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 70.22Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Division | Conseil de gestion |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ETS ALVES- 110
2018 | 12 154.00 | 12 154.00 |
2017 | 11 689.00 |
2018 | 12 000.00 |
2017 | 12 000.00 |
2018 | 61 594.00 |
2017 | 55 153.00 |
2018 | 12 154.00 |
2017 | 11 689.00 |
2018 | -5 975.00 |
2017 | -2 792.00 |
2018 | -5 975.00 |
2017 | -2 792.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ETS ALVES- jeudi 27 mars 2008: Modification
Bodacc B n°20080052 publié le 27/03/2008Annonce n° 206 N° RCS : 488392200 - Dénomination : ETS ALVES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 12000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- lundi 20 octobre 2008: Depot des comptes
- vendredi 12 juin 2009: Modification
Bodacc B n°20090111 publié le 12/06/2009Annonce n° 176 N° RCS : 488392200 - Dénomination : ETS ALVES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : GIL ALVES Mickäel en fonction le 04 Juin 2009. - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 01 octobre 2009: Depot des comptes
- vendredi 31 décembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100254 publié le 31/12/2010Annonce n° 67 N° RCS : 488392200 - Dénomination : ETS ALVES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : GIL ALVES Manuel Armando en fonction le 23 Décembre 2010 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 19 août 2011: Depot des comptes
- vendredi 19 août 2011: Depot des comptes
- vendredi 19 août 2011: Depot des comptes
- lundi 25 février 2013: Depot des comptes
- mardi 24 septembre 2013: Depot des comptes
- jeudi 31 juillet 2014: Depot des comptes
- samedi 18 juillet 2015: Depot des comptes
- mercredi 23 novembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 13 octobre 2017: Depot des comptes
- mardi 05 novembre 2019: Depot des comptes
- samedi 31 octobre 2020: Jugement
Bodacc A publié le 31/10/2020Annonce n° 3749 N° RCS : 488392200 - Dénomination : ETS ALVES 27 boulevard de l'Ariane 06300 Nice conseil et assistance en gestion, études de marché, étude Psychosocialogique, démographique, de faisabilité, conseil en gestion. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - Jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, désignant liquidateur SCP Btsg² prise en la personne de Maître Denis Gasnier 51 Rue Maréchal Joffre 06000 Nice.Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com. - Nature : Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ETS ALVES- dimanche 31 juillet 2016 : Ouvert
27 BD DE L ARIANE 06300 NICE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ETS ALVES- BREMOND GILLES : 11 RUE DE MEAUX 75019 PARIS 19
- HAO YI : 1 RUE DE LA NOUE 93170 BAGNOLET
- JOUCHER CHRISTIAN : 7 AV PAUL CEZANNE 83310 COGOLIN
- LACOMBE BEATRICE : 8 RUE DU GRAND PRIEURE 75011 PARIS 11
- MAMADOU NGOM : 3 RUE WILFRID LAURIER 75014 PARIS 14
- PABAN LOUIS : 88 BD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- POISSON STEPHANE : 18 CHE DU MARBRE NOIR 13100 AIX-EN-PROVENCE
- PONTES DA COSTA ANDRE FILIPE : 5 RUE DE CRONSTADT 75015 PARIS 15
- REGIS STEPHANE : 65 RUE DU GAL DE GAULLE 97400 SAINT-DENIS
- CONSEIL EN PRATIQUES & ANALYSES SOCIALES : 104 RUE NATIONALE 59800 LILLE
- EBS CONSULTING : 17 RTE DE VILLERS 60620 CUVERGNON
- H-IMC : 15 RUE MAURICE RAVEL 78390 BOIS D'ARCY
- JLS CONSEIL : 12 RUE DELAUNAY 78000 VERSAILLES
- KERVOZES ADVISORY : 56 RUE POULLAIN DUPARC 35000 RENNES
- ORIGINES NOUVELLES : 35 RUE TROIS FRERES CARASSO 13004 MARSEILLE 4
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ETS ALVES- COGAVIN PETER : 19 RUE NEUVE 06300 NICE
- DOS SANTOS MATOS DELTINO : 42 BD ST ROCH 06300 NICE
- GAILLARD STEPHANE : 7 PL ILE DE BEAUTE 06300 NICE
- AMEDRO INVEST : 6 RUE FORNERO MENEI 06300 NICE
- ASSOCIATION FEMININE DES COMBATTANTES DE L'ARMEE FRANCAISE SECTION DES ALPES MARITIMES : 36 BD RISSO 06300 NICE
- COMITE DEPARTEMENTAL FEDE SPORT GYM TRAV : 27 RUE SMOLETT 06300 NICE
- COTTE-MARTINON : 71 RUE DE ROQUEBILLIERE 06300 NICE
- INFIMAR : 1 PL DE TENDE 06300 NICE
- L'ETOILE JEUNESSECULTURE SPORT : 225 RTE DE TURIN 06300 NICE
- MEDDAH LIVRAISONS : 32 RUE ANATOLE DE MONZIE 06300 NICE
- PATRICK DUBOIS ELEC : 7 RUE CHABRIER 06300 NICE
- RIVIERA PLAISANCE : 12 QUAI PAPACINO 06300 NICE
- SOC CIVILE LE BASILE : 14 RUE ALBERT VOISIN 06300 NICE
- SUN RECORD BAND : 40 BD DE RIQUIER 06300 NICE
- YACHTING CONSULTING EUROPE : 23 BD FRANCK PILATTE 06300 NICE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ETS ALVESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives