INTELLIGENCES
Présentation générale de INTELLIGENCES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société INTELLIGENCES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société INTELLIGENCES est situé au 17 RUE GUTENBERG 91620 NOZAY
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 mars 2006 et qui est immatriculée sous le numéro 488761479 au greffe de
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 8 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- - la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- - le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
- - le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
Mais exclus
- - la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- - le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- - les activités comptables (cf69.20Z)
- - les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- - les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
- - les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- - les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
Chiffre d’affaire
INTELLIGENCES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 300.00 € pour un résultat de -3 924.00 € grace à 0 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
INTELLIGENCES est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si INTELLIGENCES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR51488761479
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à INTELLIGENCES de part son activité de 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (69.9% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (5.7% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (22.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- romier alain
Les modifications survenues dans l'administration de la société INTELLIGENCES
- 2010-10-07 : Co-gérant : PELLETIER Jean-Louis André René modification le 27 Septembre 2010 Co-gérant : LAMBOLEY Christian Jean Gilbert en fonction le 27 Septembre 2010
- 2015-05-06 : Gérant : PELLETIER Jean-Louis André René modification le 27 Septembre 2010 Gérant : LAMBOLEY Christian Jean Gilbert en fonction le 27 Septembre 2010 Gérant : CHERFILS Richard Jean-Louis Charles en fonction le 27 Avril 2015
- 2017-02-17 : Gérant : LAMBOLEY Christian Jean Gilbert en fonction le 27 Septembre 2010 ; Gérant : CHERFILS Richard Jean-Louis Charles en fonction le 27 Avril 2015 ; Gérant : BASCOUL Daniel en fonction le 13 Février 2017
- 2019-07-14 : Liquidateur : ROMIER Alain
Les autres mandats des administrateurs
- romier alain :
- 2019-03-25 : ROMIER ALAIN (885098095)
- 2016-08-26 : LOCATEP (314844242)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société INTELLIGENCES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | INTELLIGENCES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 488761479 00010 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2006-03-01 : mercredi 01 mars 2006 |
Activité principale de l'unité légale | 70.22Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
État administratif de l'unité légale | C : Cessée |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Division | Conseil de gestion |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de INTELLIGENCES- CO
2019 | 4 929.00 | 4 929.00 |
2018 | 8 120.00 |
2019 | 8 000.00 |
2018 | 8 000.00 |
2019 | -3 733.00 |
2018 | -10 785.00 |
2019 | 4 929.00 |
2018 | 8 120.00 |
2019 | 1 300.00 | 1 300.00 |
2018 | 14 700.00 |
2019 | -3 924.00 |
2018 | -10 710.00 |
2019 | -3 733.00 |
2018 | -10 785.00 |
2019 | 3 796.00 |
2018 | 3 796.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société INTELLIGENCES- jeudi 26 juin 2008: Depot des comptes
- samedi 25 juillet 2009: Depot des comptes
- jeudi 03 juin 2010: Depot des comptes
- jeudi 07 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100195 publié le 07/10/2010Annonce n° 2574 N° RCS : 488761479 - Dénomination : INTELLIGENCES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Co-gérant : PELLETIER Jean-Louis André René modification le 27 Septembre 2010 Co-gérant : LAMBOLEY Christian Jean Gilbert en fonction le 27 Septembre 2010 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 18 juillet 2011: Depot des comptes
- lundi 09 juillet 2012: Depot des comptes
- samedi 27 juillet 2013: Depot des comptes
- jeudi 31 juillet 2014: Depot des comptes
- mercredi 06 mai 2015: Modification
Bodacc B n°20150087 publié le 06/05/2015Annonce n° 1726 N° RCS : 488761479 - Dénomination : INTELLIGENCES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : PELLETIER Jean-Louis André René modification le 27 Septembre 2010 Gérant : LAMBOLEY Christian Jean Gilbert en fonction le 27 Septembre 2010 Gérant : CHERFILS Richard Jean-Louis Charles en fonction le 27 Avril 2015 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 18 juillet 2015: Depot des comptes
- mercredi 01 juin 2016: Depot des comptes
- vendredi 17 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170034 publié le 17/02/2017Annonce n° 4697 N° RCS : 488761479 - Dénomination : INTELLIGENCES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : LAMBOLEY Christian Jean Gilbert en fonction le 27 Septembre 2010 ; Gérant : CHERFILS Richard Jean-Louis Charles en fonction le 27 Avril 2015 ; Gérant : BASCOUL Daniel en fonction le 13 Février 2017 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 30 juin 2017: Depot des comptes
- mardi 26 juin 2018: Depot des comptes
- jeudi 20 juin 2019: Depot des comptes
- dimanche 14 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190134 publié le 14/07/2019Annonce n° 2288 N° RCS : 488761479 - Dénomination : INTELLIGENCES Conseil et expertise, recherche et développement en génie civil, routes, exploitation de routes, environnement, aménagement, management, formation et recrutement. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Liquidateur : ROMIER Alain - Modification : Modification survenue sur l'administration, dissolution de la société.
- vendredi 12 juin 2020: Radiation
Bodacc B publié le 12/06/2020N° RCS : 488761479 - Dénomination : INTELLIGENCES 17 Rue Gutenberg Zi la Butte 91620 Nozay - forme juridique : Société à responsabilité limitée - Radiaton du registre
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société INTELLIGENCES- mardi 28 avril 2020 : Fermé
17 RUE GUTENBERG 91620 NOZAY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société INTELLIGENCES- DUTOIT JEAN GEORGES : 24 AV DE BRIVAZAC 33600 PESSAC
- GRUSON ERIC : 66 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS 9
- JEAN-JOSEPH JULIEN : 24 AV DE L ORANGERIE 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
- MAHAIS CHRISTOPHE : 64 RUE DE CHANCONNET 95100 ARGENTEUIL
- NANTHAKUMAR MARIE MAGDALA : 1 ALL DU VERCORS 93120 LA COURNEUVE
- O'NEILL IVAN : 46 RUE DE LABORDE 75008 PARIS 8
- BLUE CONCEPT : 9 RUE DE VANVES 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- DOLPHINUS : 92 RUE DE QUEULEU 57070 METZ
- G.R.F : 53 AV DU PRESIDENT WILSON 34500 BEZIERS
- LODDE & CO. : 9 RUE DU CHANTIER D HERUBE 78410 AUBERGENVILLE
- MONCEAU INVESTMENT : 37 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS 8
- NEXT ADVISORY : 60 RUE MADAME 75006 PARIS 6
- ORGANISATION MARKETING INDUSTR : CHE DU PORT 81150 LAGRAVE
- RAMBAUD CAPITAL : 37 RTE DE CHOLET 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE
- SAS NANE CONSEIL : 1 CHE DE PLANTEFORT 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société INTELLIGENCES- DA COSTA SANDRA : 24 VOIE DES POSTES 91620 LA VILLE-DU-BOIS
- JACOB JULIEN : 2 RUE DES TROIS ORMES 91620 NOZAY
- JAHIER PATRICK : 48 CHE DU MENIL 91620 LA VILLE-DU-BOIS
- NICOLINI CHRISTIANE : 4 CHE DES CHATAIGNIERS 91620 LA VILLE-DU-BOIS
- POIROT BRICE : 31 RUE DES MARRONNIERS 91620 NOZAY
- PONCELET-QUERE AGNES : 13 RUE DEBUSSY 91620 NOZAY
- ROMEO MARIANO : 4 PL DE LA MAIRIE 91620 NOZAY
- SFARTMAN CLEMENT : 16 RUE DES VERTS PRES 91620 NOZAY
- A LA BROCHE : 47 AV DE LA DIVISION LECLERC 91620 LA VILLE-DU-BOIS
- F M P FENETRES MENUISERIES PVC : 12 RUE DES VERTS PRES 91620 NOZAY
- PAULVILBOIS : RTE NATIONALE 20 91620 LA VILLE-DU-BOIS
- PRESTA SECURITE PRIVEE : 21 RTE DE VERSAILLES 91620 NOZAY
- SCI DU CHATEAU : 1 CHE SAINT PIERRE 91620 NOZAY
- SCI SVMC : 13 RUE GUTENBERG 91620 NOZAY
- SOLUSEB : 4 RUE DES ECOLES 91620 LA VILLE-DU-BOIS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société INTELLIGENCESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives