LE JARDIN DES OEILLETS
Présentation générale de LE JARDIN DES OEILLETS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LE JARDIN DES OEILLETS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LE JARDIN DES OEILLETS est situé au 163 CHE DES GIPIERES 06370 MOUANS-SARTOUX
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 14 février 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 494360621 au greffe de
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.10Z ( Activités des marchands de biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des marchands de biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.10Z (Activités des marchands de biens immobiliers), les activités sont :
- - immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations d'entreposage en libre-service, les galeries et centres commerciaux
- - immeubles résidentiels et maisons d'habitation
- - l'achat et la vente de biens immobiliers propres :
- - terres et terrains
Mais exclus
- - la création de lotissements avec viabilisation (cf42.99Z)
- - la promotion immobilière à des fins de vente (cf41.10A, 41.10B, 41.10C)
Chiffre d’affaire
LE JARDIN DES OEILLETS à réalisé en 2023 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
LE JARDIN DES OEILLETS est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si LE JARDIN DES OEILLETS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR84494360621
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LE JARDIN DES OEILLETS de part son activité de 68.10Z ( Activités des marchands de biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (69.6% des salariés)
- 01512 : Promotion construction (7.3% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (2.3% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (2% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (1.3% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (13.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- AGUDO Brigitte
- AGUDO Michel
- COSTE Brigitte
Les modifications survenues dans l'administration de la société LE JARDIN DES OEILLETS
- 2009-02-12 : Gérant : AGUDO Michel en fonction le 02 Février 2009.
- 2016-04-22 : Gérant : AGUDO Michel en fonction le 02 Février 2009 Gérant : COSTE Brigitte en fonction le 18 Avril 2016
- 2021-01-27 : Liquidateur : AGUDO Brigitte
Les autres mandats des administrateurs
- AGUDO Michel :
- 2016-10-16 : MON REVE (389474792)
- 2016-05-29 : FRUCTIDOR (334720026)
- 2016-05-03 : POUR LE LOGEMENT (388450991)
- 2016-04-22 : TOUT POUR L'HABITAT (442957304)
- 2012-11-09 : SCI LES MICHEL AU GOLFE (429888605)
- 2009-04-29 : LES MAS DU PARC DES OEILLETS (494335615)
- COSTE Brigitte :
- 2021-01-27 : ARABESQUE - SOCIETE EN LIQUIDATION (451301386)
- 2017-07-28 : LES MAS DU PARC DES OEILLETS (494335615)
- 2017-01-29 : KIBI DANSE (398204818)
- 2016-10-16 : MON REVE (389474792)
- 2016-09-28 : J. D. B. (384510111)
- 2016-05-29 : FRUCTIDOR (334720026)
- 2016-05-03 : POUR LE LOGEMENT (388450991)
- 2016-04-22 : TOUT POUR L'HABITAT (442957304)
- 2010-07-13 : Etablissement public foncier de Poitou-Charentes (510194186)
- AGUDO Brigitte :
- 2021-01-24 : L'OLIVERAIE DES GIPIERES (410427074)
- 2021-01-22 : SCI LES MICHEL AU GOLFE (429888605)
- 2021-01-22 : SCI MARGOT (428123152)
- 2021-01-22 : FABAURAVIO (331964486)
- 2021-01-02 : LES MAS DU PARC DES OEILLETS (494335615)
- 2021-01-02 : SCI AG ANTIBES (434609012)
- 2021-01-02 : FRUCTIDOR (334720026)
- 2020-12-26 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE PLAISANCE (440653582)
- 2020-12-24 : POUR LE LOGEMENT (388450991)
- 2019-08-21 : TOUT POUR L'HABITAT (442957304)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LE JARDIN DES OEILLETS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LE JARDIN DES OEILLETS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 494360621 00010 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2007-02-14 : mercredi 14 février 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 68.10Z : Activités des marchands de biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités des marchands de biens immobiliers |
Activite | Activités des marchands de biens immobiliers |
Synonyme | marchand de biens immobiliers |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LE JARDIN DES OEILLETSIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LE JARDIN DES OEILLETS- vendredi 31 octobre 2008: Depot des comptes
- jeudi 12 février 2009: Modification
Bodacc B n°20090030 publié le 12/02/2009Annonce n° 419 N° RCS : 494360621 - Dénomination : SARL LE JARDIN DES OEILLETS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : AGUDO Michel en fonction le 02 Février 2009. - Modification : Modification de représentant.
- samedi 25 juillet 2009: Depot des comptes
- mardi 24 septembre 2013: Depot des comptes
- mardi 24 septembre 2013: Depot des comptes
- mardi 24 septembre 2013: Depot des comptes
- mardi 24 septembre 2013: Depot des comptes
- vendredi 22 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160080 publié le 22/04/2016Annonce n° 173 N° RCS : 494360621 - Dénomination : SARL LE JARDIN DES OEILLETS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : AGUDO Michel en fonction le 02 Février 2009 Gérant : COSTE Brigitte en fonction le 18 Avril 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 27 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210018 publié le 27/01/2021Annonce n° 59 N° RCS : 494360621 - Dénomination : SARL LE JARDIN DES OEILLETS Marchand de biens - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Liquidateur : AGUDO Brigitte - Modification : Modification survenue sur l'administration, dissolution de la société.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LE JARDIN DES OEILLETS- samedi 31 juillet 2010 : Ouvert
163 CHE DES GIPIERES 06370 MOUANS-SARTOUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LE JARDIN DES OEILLETS- 2 M RENOVATION : LIEUDIT LES LANDES 44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
- BARDET PROMOTION : 8 RUE DE CRUSSOL 26600 LA ROCHE-DE-GLUN
- DES HEROS : 9 RUE DE LA GARE 62690 SAVY-BERLETTE
- EVIAN EJENDOMSSELSKABET : 23 CHE DE LA FORET 74200 THONON-LES-BAINS
- J.D IMMOBILIER : CHE DE LA COMBE 26780 ALLAN
- JASE INVEST : 11 AV DES TIGNES 06400 CANNES
- L'ANTRE DE XAFI : 83 AV ROGER SALENGRO 69100 VILLEURBANNE
- LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE : 28 RUE DUPATY 17000 LA ROCHELLE
- MFC 94100 : 113 RUE DU GENERAL DE GAULLE 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
- PARE : 19 AV JEAN MOULIN 13127 VITROLLES
- PRO INVEST : 1 ALL DE VARSOVIE 35830 BETTON
- SARL LES GRAVES : 29 AV VICTORIA 03200 VICHY
- SCI LOUISON : 55 QUAI DES SABLONS 89100 SENS
- SNC ODEON : 1260 CHE DU VAL MARTIN 06560 VALBONNE
- SOULET IMMOBILIER : 223 RTE DE CARPENTRAS 84410 BEDOIN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LE JARDIN DES OEILLETS- PARENTE MANNIX : 412 RTE DE TIRAGON 06370 MOUANS-SARTOUX
- ROUSSEL MARTINE : 880 CHE DE LA SENEQUIERE 06370 MOUANS-SARTOUX
- VIALE JEAN : 192 IMP DES BRUYERES 06370 MOUANS-SARTOUX
- ZWEIDECK MARION : 96 IMP BELLON 06370 MOUANS-SARTOUX
- ANFAS : 69 CHE DE PLAN SARRAIN 06370 MOUANS-SARTOUX
- CHRISTOFER : 296 CHE DES GOURETTES 06370 MOUANS-SARTOUX
- EDWARD : COR PAUL BENARD 06370 MOUANS-SARTOUX
- GERSAND : 648 CHE DE L OUVAIRE 06370 MOUANS-SARTOUX
- INDRA : PARC D'ACTIVITE L'ARGILE 06370 MOUANS-SARTOUX
- KE LEGAL PERKU : 333 ALL DU DOMAINE 06370 MOUANS-SARTOUX
- SCI 14 RUE RENE DUNAN : 512 RTE DE LA ROQUETTE 06370 MOUANS-SARTOUX
- SCI T D L Z : 225 CHE DE LA TOUR DE LAURE 06370 MOUANS-SARTOUX
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA BOURRASQUE : 1816 CHE DE CASTELLARAS 06370 MOUANS-SARTOUX
- SON'OP : 733 CHE DES CARDELINES 06370 MOUANS-SARTOUX
- ZAL SERVICE : 1528 CHE DE CASTELLARAS 06370 MOUANS-SARTOUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LE JARDIN DES OEILLETSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives