CINQPATS
Présentation générale de CINQPATS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CINQPATS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CINQPATS est situé au 36 AV DE LA GARE 91470 LIMOURS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 01 avril 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 497724591 au greffe de
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 65 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 71.12B ( Ingénierie, études techniques)
L'activité déclarée au greffe est : Ingénierie, études techniques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 71.12B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- - conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- - l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- - l'information cartographique et spatiale
- - les activités d'ingénierie (c'est-à-dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- - les études géophysiques, géologiques et sismiques
- - les services de gestion de projets de constructions
- - machines, processus et sites industriels
- - projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- - projets de gestion de l'eau
Mais exclus
- - la photographie aérienne (cf74.20Z)
- - le design industriel (cf74.10Z)
- - le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- - les activités d'architecture (cf71.11Z)
- - les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- - les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- - les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- - les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
- - les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
Chiffre d’affaire
CINQPATS à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -5 368.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
CINQPATS est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si CINQPATS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR17497724591
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CINQPATS de part son activité de 71.12B ( Ingénierie, études techniques) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (74.2% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (8.1% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (2.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (15.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société CINQPATS
- 2009-04-17 : Président : MATHIEZ Jean-Louis. Commissaire aux comptes titulaire : CHOPIN Hervé modification le 08 Avril 2009. Commissaire aux comptes suppléant : BART Laurent en fonction le 08 Avril 2009.
- 2011-06-17 : Président : MATHIEZ Jean-Louis Commissaire aux comptes titulaire : BART Laurent modification le 08 Juin 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AUDIN Dorothée en fonction le 08 Juin 2011
- 2014-03-27 : Président : MATHIEZ Jean-Louis
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CINQPATS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CINQPATS |
Dénomination usuelle de l'unité légale | CINQPATS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 497724591 00019 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2007-04-01 : dimanche 01 avril 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 71.12B : Ingénierie, études techniques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques |
Division | Activités d'architecture et d'ingénierie |
Activite | Ingénierie, études techniques |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CINQPATS- CO
2020 | 1 157 381.00 | 815 204.00 |
2019 | 342 177.00 | 611 554.00 |
2020 | 65 000.00 |
2019 | 65 000.00 |
2020 | -5 368.00 |
2019 | 144 299.00 |
2020 | 815 204.00 |
2019 | 611 554.00 |
2020 | 477 335.00 | |
2019 | 227 335.00 | 250 000.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CINQPATS- vendredi 27 février 2009: Depot des comptes
- vendredi 17 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090075 publié le 17/04/2009Annonce n° 1641 N° RCS : 497724591 - Dénomination : CINQPATS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : MATHIEZ Jean-Louis. Commissaire aux comptes titulaire : CHOPIN Hervé modification le 08 Avril 2009. Commissaire aux comptes suppléant : BART Laurent en fonction le 08 Avril 2009. - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 17 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110117 publié le 17/06/2011Annonce n° 1200 N° RCS : 497724591 - Dénomination : CINQPATS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : MATHIEZ Jean-Louis Commissaire aux comptes titulaire : BART Laurent modification le 08 Juin 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AUDIN Dorothée en fonction le 08 Juin 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 10 avril 2012: Depot des comptes
- lundi 16 avril 2012: Depot des comptes
- lundi 16 avril 2012: Depot des comptes
- jeudi 27 mars 2014: Modification
Bodacc B n°20140061 publié le 27/03/2014Annonce n° 2019 N° RCS : 497724591 - Dénomination : CINQPATS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : MATHIEZ Jean-Louis - Modification : Modification de représentant.
- mardi 22 avril 2014: Depot des comptes
- lundi 27 avril 2015: Depot des comptes
- vendredi 25 mars 2016: Depot des comptes
- jeudi 11 mai 2017: Depot des comptes
- mardi 10 avril 2018: Depot des comptes
- mardi 12 février 2019: Depot des comptes
- vendredi 08 novembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CINQPATS- mercredi 16 avril 2008 : Ouvert
36 AV DE LA GARE 91470 LIMOURS - dimanche 02 février 2014 : Ouvert
60 RUE DE WATTIGNIES 75012 PARIS 12
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CINQPATS- BERNARDINI LAURA : 6 RUE TRIGANCE 13002 MARSEILLE 2
- COTTARD FRANCIS : 866 RUE MARCEL BELOT 45160 OLIVET
- FELIU SERGE : 23 RUE DES MURIERS 34130 MUDAISON
- HAMLAOUI SOFIANE : 34 RUE RAMEY 75018 PARIS 18
- LE GARSMEUR JEROME : 10 RUE DE LA PLACE DE L'EGLISE 25110 GROSBOIS
- MOUGLALIS BRUNO : 5 ALL DES PIGONNIERES 44120 VERTOU
- 3C CONSTRUCTION : 6 RUE DU CHATEAU 57070 VANY
- DIETSMANN SMART LABS : LD LIEU DIT ESTARAC ET BOUSQUET 31360 BOUSSENS
- EDIFIM : 16 CHE DES LOUIS BLANC 91310 LINAS
- ELIZABETH ROULET CONSEIL : 28 BD VICTOR HUGO 78300 POISSY
- EURL MARC TOUTIN : 20 RUE HENRI POISSONNIER 59370 MONS-EN-BAROEUL
- LE HAVRE NAVAL PROJECTS : 125 BD CLEMENCEAU 76600 LE HAVRE
- LOOP AIX-MARSEILLE : 2 PL DES MURIERS 13320 BOUC-BEL-AIR
- M.H. INGENIERIE : 10 PL KLEBER 67000 STRASBOURG
- YM SERVICE : 77 RUE RIQUET 75018 PARIS 18
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CINQPATS- BELUS ALAIN : 7 RUE DE BOULLAY 91470 LES MOLIERES
- BESOIN CAROLINE : 12 RUE BRANCHE ROMPUE 91470 FORGES-LES-BAINS
- IORDANOV SVETOSLAV : AV DE ROUSSIGNY 91470 LIMOURS
- LANGE BRUNO : 44 RUE DU DOCTEUR BABIN 91470 FORGES-LES-BAINS
- LLANES REGIS : 4 RUE DE LA JANVRERIE 91470 LES MOLIERES
- SALIOU NORBERT : FERME DE FROMENTEAU 91470 PECQUEUSE
- VASSEUR PATRICIA : 1 ALL DES TROENES 91470 LIMOURS
- B.COLZI : 77 RUE DE CHARTRES 91470 LIMOURS
- CARTES PLUMES : 40 RUE DE MARCOUSSIS 91470 LIMOURS
- ELIBLA : 32 RUE DE LA JANVRERIE 91470 LES MOLIERES
- ELKI : 8 CHE DE LA GRACE DE DIEU 91470 LIMOURS
- FLORIAN-LOETITIA : 13 RUE D'ADELAIAU 91470 FORGES-LES-BAINS
- SCI EDRC : 26 RUE DE PARIS 91470 LIMOURS
- SCI GUILLOU : 5 RUE DE LIMOURS 91470 LES MOLIERES
- WELIIVE : 16 RUE DE PARIS 91470 LIMOURS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CINQPATSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives