VETERINARIUS
Présentation générale de VETERINARIUS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société VETERINARIUS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société VETERINARIUS est situé au 17 RUE FERNET 94700 MAISONS-ALFORT
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 15 mai 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 498085364 au greffe de
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 85.59A ( Formation continue d'adultes)
L'activité déclarée au greffe est : Formation continue d'adultes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 85.59A (Formation continue d'adultes), les activités sont :
- - la formation interne des administrations publiques
- - la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active
Mais exclus
- - l'alphabétisation des adultes (cf85.20Z)
- - l'enseignement secondaire général (cf85.31Z)
- - l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z)
- - l'enseignement supérieur (cf85.4)
Chiffre d’affaire
VETERINARIUS à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 475 091.00 € pour un résultat de 33 046.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
VETERINARIUS est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si VETERINARIUS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR10498085364
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à VETERINARIUS de part son activité de 85.59A ( Formation continue d'adultes) sont :
- 01516 : Organismes de formation (46.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (10.1% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (40.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- beciani david jérémy
- girard nicolas mathieu
- goffard chistophe jean-louis
- verwilghen frederic michel
Les modifications survenues dans l'administration de la société VETERINARIUS
- 2018-08-19 : Président : DARGENT François modification le 16 Août 2018
- 2020-04-01 : Président, Administrateur : GOFFARD Chistophe Jean-Louis ; Administrateur : GIRARD Nicolas Mathieu ; Administrateur : BECIANI David Jérémy ; Administrateur : VERWILGHEN Frederic Michel
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société VETERINARIUS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | VETERINARIUS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 498085364 00012 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2007-05-15 : mardi 15 mai 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 85.59A : Formation continue d'adultes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Enseignement |
Sous section | Enseignement |
Division | Autres activités d'enseignement |
Activite | Formation continue d'adultes |
Synonyme | formation continue |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de VETERINARIUS- CO
2018 | 232 207.00 | 185 485.00 |
2017 | 46 722.00 | 181 625.00 |
2018 | 40 000.00 |
2017 | 40 000.00 |
2018 | 28 089.00 |
2017 | 2 335.00 |
2018 | 185 485.00 |
2017 | 181 625.00 |
2018 | 475 091.00 | 475 091.00 |
2017 | 576 811.00 |
2018 | 33 046.00 |
2017 | 2 585.00 |
2018 | 28 089.00 |
2017 | 2 335.00 |
2018 | 100 638.00 |
2017 | 100 638.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société VETERINARIUS- mardi 09 juin 2009: Depot des comptes
- lundi 27 décembre 2010: Depot des comptes
- lundi 18 juillet 2011: Depot des comptes
- vendredi 20 juillet 2012: Depot des comptes
- dimanche 30 juin 2013: Depot des comptes
- mercredi 07 mai 2014: Depot des comptes
- lundi 11 mai 2015: Depot des comptes
- jeudi 12 mai 2016: Depot des comptes
- mercredi 04 octobre 2017: Depot des comptes
- mardi 08 mai 2018: Depot des comptes
- dimanche 19 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180156 publié le 19/08/2018Annonce n° 1997 N° RCS : 498085364 - Dénomination : VETERINARIUS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : DARGENT François modification le 16 Août 2018 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- vendredi 28 juin 2019: Depot des comptes
- mercredi 01 avril 2020: Modification
Bodacc B n°20200065 publié le 01/04/2020Annonce n° 1591 N° RCS : 498085364 - Dénomination : VETERINARIUS La formation continue des professionnels de santé animale (vétérinaires en particulier) ainsi que des professionnels du monde animal, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président, Administrateur : GOFFARD Chistophe Jean-Louis ; Administrateur : GIRARD Nicolas Mathieu ; Administrateur : BECIANI David Jérémy ; Administrateur : VERWILGHEN Frederic Michel - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société VETERINARIUS- mercredi 01 avril 2009 : Ouvert
17 RUE FERNET 94700 MAISONS-ALFORT
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société VETERINARIUS- ATLAN YOHAN : 40 RUE LOUIS BLANC 75010 PARIS 10
- BERNAUDEAU BERNADETTE : 24 RUE DE L ARMOISE 95490 VAUREAL
- BLONDEL FRANCOISE : CHE DE LA LAVANDE 26400 ALLEX
- MAIRE LAURENT : 21 RUE PROFESSEUR MORAT 69008 LYON 8EME
- MEUNIER YVES : 66 RUE DU CREUSOT 71670 LE BREUIL
- OLIVIER PASCALE : 7 TRA DES BONNETS 13013 MARSEILLE 13
- AUDIT FORMATION : 2 RUE DU PRIEURE 35620 TEILLAY
- ELOQUENCE FORMATION : 2 PARC DE DIANE 78350 JOUY-EN-JOSAS
- EQL ATOLL : 9 BD DU GENERAL DE GAULLE 92120 MONTROUGE
- HOTELITOUR : 62 RUE CALLELONGUE 13008 MARSEILLE 8
- INSTITUT FORMATION PROFESSION PARTENARIA : 190 RUE ACHARD 33300 BORDEAUX
- IPI FORMATION : ZA DE L'ESPERANCE OUEST 22120 QUESSOY
- MB CONSULTING : 25 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- ON STAGE CORPORATION S.A.S.U : 47 RUE PARMENTIER 16340 L'ISLE D'ESPAGNAC
- P.B.F. : 83 MTE DE L OBSERVANCE 69009 LYON 9EME
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société VETERINARIUS- BENABBAS KAMEL : 27 RUE RASPAIL 94700 MAISONS-ALFORT
- BOINEAU ANNE : 21 DOM DE CHATEAU GAILLARD 94700 MAISONS-ALFORT
- BONIFACE-ACHILLE ANTOINE : 48 AV DE LA REPUBLIQUE 94700 MAISONS-ALFORT
- BOUET SANDRINE : 31 RUE CECILE 94700 MAISONS-ALFORT
- CHARMILLE JULIE : 17 RUE PAUL BERT 94700 MAISONS-ALFORT
- DUPITIER VALENTIN : 2 RUE DU CLOS DES NOYERS 94700 MAISONS-ALFORT
- NARAYANIN-VIRIN FALONE : 5 RUE EUGENE RENAULT 94700 MAISONS-ALFORT
- REMY VIOLAINE : 44 AV DE LA REPUBLIQUE 94700 MAISONS-ALFORT
- SIHA MBEDY GARBA : 85 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 94700 MAISONS-ALFORT
- VALENTIN BODIER : 33 RUE ROGER FRANCOIS 94700 MAISONS-ALFORT
- AC-DC : 76 RUE DE LA CONVENTION 94700 MAISONS-ALFORT
- AU FOURNIL DES JUILLIOTTES : 19 CRS DES JUILLIOTTES 94700 MAISONS-ALFORT
- ESYG ECO : 166 AV GAMBETTA 94700 MAISONS-ALFORT
- LECLERC NOTAIRES II MAERTEN PHILIPPE : 155 AV DU GENERAL LECLERC 94700 MAISONS-ALFORT
- OULOUNA ET ASSOCIES : 104 AV DU GENERAL DE GAULLE 94700 MAISONS-ALFORT
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société VETERINARIUSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives