PARC LES HAUTS VENTS
Présentation générale de PARC LES HAUTS VENTS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PARC LES HAUTS VENTS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PARC LES HAUTS VENTS est situé au 163 RUE DES SABLES DE SARY 45770 SARAN
C'est une grande entreprise qui a été crée le lundi 11 juin 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 498529403 au greffe de ORLEANS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 3 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Production d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
PARC LES HAUTS VENTS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 508 996.00 € pour un résultat de 433 233.00 € grace à 2 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
PARC LES HAUTS VENTS est du ressort du greffe de ORLEANS dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE LA BRETONNERIE 45010 ORLEANS CEDEX 1
Le greffe peut être appelé au 0238780707 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-orleans.fr
TVA intracommunautaire
Si PARC LES HAUTS VENTS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR26498529403
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PARC LES HAUTS VENTS de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- albuisson laurent
- de larocque latour, antoine ;
- muller, thierry
Les modifications survenues dans l'administration de la société PARC LES HAUTS VENTS
- 2011-02-09 : Gérant(e) : ALBUISSON Laurent
- 2019-09-26 : modification du Gérant Albuisson, Laurent ; nomination du Gérant : De Larocque Latour, Antoine
- 2020-06-18 : Gérant partant : De Larocque Latour, Antoine ; nomination du Gérant : Muller, Thierry
Les autres mandats des administrateurs
- albuisson laurent :
- 2019-07-10 : HELIO FONDS CARAÏBES (487484529)
- 2018-11-21 : EOLE DADOUD (509247979)
- 2018-10-31 : HELIO 971 (814659082)
- 2018-02-21 : CENTRALE SOLAIRE DU CENTRE OUEST (509233284)
- 2018-01-04 : EOLE LANDES DE LAUVIAIS (829584119)
- 2018-01-04 : EOLE LA PLAINE (829611508)
- 2018-01-04 : CENTRALE SOLAIRE CENTRE OUEST 2 (823286539)
- 2018-01-04 : EOLE CHAMPAGNE CONLINOISE (829608363)
- 2017-12-21 : CS LYRECO (827681289)
- 2017-12-21 : EOLE BOIN (828249615)
- 2017-11-28 : CS LES GALLIENNES (833609910)
- 2017-10-19 : CENTRE SOLAIRE LA METAIRIE (795172972)
- 2017-09-06 : HELIO 100 KW (831821384)
- 2017-06-27 : CS AUTOCONS'OM (830484770)
- 2017-06-09 : HELIO 973 (813838125)
- 2017-05-26 : HELIO 972 (813838133)
- 2016-09-23 : CENTRALE EOLIENNE DE GOULIEN (421230830)
- 2015-12-20 : EOLE DU BOCAGE (493473201)
- 2015-12-20 : CE VARADES (793992496)
- 2012-08-07 : EOLE PETITE PLACE (508754819)
- muller, thierry :
- 2020-10-01 : EOLE MORNE CARRIERE (450502406)
- 2020-09-23 : SARL EOLE SORBON (497747121)
- 2020-09-20 : POS PRODUCTION II (509164307)
- 2020-06-18 : EOLE MOULIN TIZON (525105896)
- 2020-06-18 : HELIO LOGISTIQUE (509447181)
- 2020-06-18 : EOLE LA CAMPAGNE DUNOISE (494877319)
- 2020-06-18 : HELIO L'R (521243857)
- 2020-06-18 : EOLE PIERREFITTE ES BOIS (517472940)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PARC LES HAUTS VENTS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PARC LES HAUTS VENTS |
Dénomination usuelle de l'unité légale | PARC DES HAUTS VENTS SARL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 498529403 00046 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2007-06-11 : lundi 11 juin 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PARC LES HAUTS VENTS- CO
2019 | 11 569 284.00 | 7 348 467.00 |
2018 | 4 220 816.00 | 7 862 496.00 |
2019 | 3 000.00 |
2018 | 3 000.00 |
2019 | 352 909.00 |
2018 | 287 694.00 |
2019 | 7 348 467.00 |
2018 | 7 862 496.00 |
2019 | 1 508 996.00 | 1 508 996.00 |
2018 | 1 482 345.00 |
2019 | 433 233.00 |
2018 | 397 828.00 |
2019 | 352 909.00 |
2018 | 287 694.00 |
2019 | 4 700 984.00 | 2 776 152.00 |
2018 | 840 373.00 | 1 084 459.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PARC LES HAUTS VENTS- vendredi 03 septembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 03 septembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 03 septembre 2010: Radiation
Bodacc B publié le 03/09/2010N° RCS : 498529403 - Dénomination : PARC DES HAUTS VENTS 17 allée des Mûriers 37550 Saint-Avertin développement d'un parc éolien - forme juridique : Société à responsabilité limitée - Radiaton du registre
- dimanche 05 septembre 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 05/09/2010N° RCS : 498529403 - Dénomination : PARC DES HAUTS VENTS - Adresse : 341 rue des Sables de Sary 45770 Saran - Activité : Développement d'un parc éolien - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 3000 EUR - Administration : Gérant non associé : MAHE Dominique
- mercredi 09 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110028 publié le 09/02/2011Annonce n° 1737 N° RCS : 498529403 - Dénomination : PARC DES HAUTS VENTS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant(e) : ALBUISSON Laurent - Modification : Modification survenue sur l'administration
- jeudi 09 juin 2011: Depot des comptes
- jeudi 05 juillet 2012: Depot des comptes
- lundi 22 juillet 2013: Depot des comptes
- lundi 04 août 2014: Depot des comptes
- samedi 11 juillet 2015: Depot des comptes
- mercredi 01 juin 2016: Depot des comptes
- samedi 22 juillet 2017: Depot des comptes
- vendredi 13 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 20 août 2019: Depot des comptes
- jeudi 26 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190186 publié le 26/09/2019Annonce n° 942 N° RCS : 498529403 - Dénomination : PARC DES HAUTS VENTS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 3000 EUR - Administration : modification du Gérant Albuisson, Laurent ; nomination du Gérant : De Larocque Latour, Antoine - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 18 juin 2020: Modification
Bodacc B n°20200117 publié le 18/06/2020Annonce n° 1800 N° RCS : 498529403 - Dénomination : PARC DES HAUTS VENTS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 3000 EUR - Administration : Gérant partant : De Larocque Latour, Antoine ; nomination du Gérant : Muller, Thierry - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 22 juillet 2020: Modification
Bodacc B n°20200140 publié le 22/07/2020Annonce n° 596 N° RCS : 498529403 - Dénomination : PARC DES HAUTS VENTS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 3000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PARC LES HAUTS VENTS- mardi 06 juillet 2010 : Fermé
17 ALL DES MURIERS 37550 SAINT-AVERTIN - lundi 22 juin 2020 : Fermé
341 RUE DES SABLES DE SARY 45770 SARAN - dimanche 01 août 2010 : Ouvert
CHE HAUTE CHEVRE 50160 SAINT-AMAND-VILLAGES - lundi 22 juin 2020 : Ouvert
163 RUE DES SABLES DE SARY 45770 SARAN
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PARC LES HAUTS VENTS- DELOMENIE FREDERIC : 61 RTE DU GRAND BEAUNE 87280 LIMOGES
- GRILLON BENOIT : 58 RUE GUIRAUDE 33550 PAILLET
- HARLE ISABELLE : 57420 SECOURT
- HAUGUEL DOMINIQUE : 1138 RTE D'ETRETAT 76400 FROBERVILLE
- KURUM BAHATTIN : 28 RUE DES MYOSOTIS 95100 ARGENTEUIL
- POIRIER ANDRE : 39 RUE FRANCOIS DE NEUFCHATEAU 54200 BICQUELEY
- BELETRE : BELETRE 22240 PLURIEN
- BSC SOLEIL : LD SAYLAT 47310 ESTILLAC
- FERME EOLIENNE DES HAUTS PRES : 1 RUE DES ARQUEBUSIERS 67000 STRASBOURG
- KINASOLAR 02 : 215 RUE SAMUEL MORSE 34000 MONTPELLIER
- PRODUCTION AUTONOME D'ELECTRICITE : 52 AV GEORGES CLEMENCEAU 78110 LE VESINET
- SAS COMBEZOU : MONTSOUR 19160 LAMAZIERE-BASSE
- SAS ENERGIES DE MONTARMET : RUE DE LA BORDE 21580 SALIVES
- SAS METHASOLEIL : LA CHAIZE 87310 SAINT-LAURENT-SUR-GORRE
- SNC EPISDOR : SAINTE ANNE 49370 VAL D'ERDRE-AUXENCE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PARC LES HAUTS VENTS- KIEFFER JEROME : 555 AV JACQUELINE AURIOL 45770 SARAN
- MAURIN PATRICIA : 51 ALL JEAN PHILIPPE RAMEAU 45770 SARAN
- SADIAKHOU DIONCOUNDA : 33 ALL DE BRETAGNE 45770 SARAN
- ATTAB : 264 RUE DES SABLES DE SARY 45770 SARAN
- BOUCHERIE ORLEANAISE : 1111 RTE NATIONALE 20 45770 SARAN
- C.CAP : 551 AV JACQUELINE AURIOL 45770 SARAN
- CAPIMRE VIERZON : 580 RUE DU CHAMP ROUGE 45770 SARAN
- COMITE DES FETES : PL DE LA LIBERTE 45770 SARAN
- LE CLOS DU VERGER : 1271 RUE DE L ORME AU COIN 45770 SARAN
- LES PARFUMS DE DAGOBERT : 331 ANCIENNE RTE DE CHARTRES 45770 SARAN
- LOIRET TRUCKS ETS DOURS : 905 RUE DES CHATAIGNIERS 45770 SARAN
- SCI LES CINQ SANTONS : 547 RUE DU FAUBOURG BANNIER 45770 SARAN
- SCI V.B.M. : 412 AV DU STADE 45770 SARAN
- SOLUTION NORMANDIE : 331 ANCIENNE RTE DE CHARTRES 45770 SARAN
- TESSIER SEL : 79 ALL DES SABLONNIERES 45770 SARAN
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PARC LES HAUTS VENTSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives