HELIO LOGISTIQUE
Présentation générale de HELIO LOGISTIQUE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société HELIO LOGISTIQUE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société HELIO LOGISTIQUE est situé au 163 RUE DES SABLES DE SARY 45770 SARAN
C'est une grande entreprise qui a été crée le jeudi 20 novembre 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 509447181 au greffe de ORLEANS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 651 500,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Réalisation et obtention des études de faisablilité et autorisations administratives liées à la constitution le financement l'exploitation de parcs photovoltaiques acquisition de matériels et vente d'énergie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
HELIO LOGISTIQUE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 541 029.00 € pour un résultat de 279 981.00 € grace à 4 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
HELIO LOGISTIQUE est du ressort du greffe de ORLEANS dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE LA BRETONNERIE 45010 ORLEANS CEDEX 1
Le greffe peut être appelé au 0238780707 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-orleans.fr
TVA intracommunautaire
Si HELIO LOGISTIQUE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR49509447181
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à HELIO LOGISTIQUE de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- aubuisson laurent
- de larocque latour, antoine ;
- mahe dominique etienne.
- muller, thierry
Les modifications survenues dans l'administration de la société HELIO LOGISTIQUE
- 2008-12-23 : Gérant(e) : MAHE Dominique Etienne.
- 2011-02-16 : Gérant(e) : AUBUISSON Laurent
- 2019-09-26 : modification du Gérant Albuisson, Laurent Michel ; nomination du Gérant : De Larocque Latour, Antoine
- 2020-06-18 : Gérant partant : De Larocque Latour, Antoine ; nomination du Gérant : Muller, Thierry
Les autres mandats des administrateurs
- mahe dominique etienne. :
- 2009-01-21 : HELIO AJACCIO (509419818)
- 2008-12-23 : HELIO ORANGE (509447207)
- 2008-11-05 : EOLE CONCORET (508754819)
- 2008-03-14 : AEROWATT (440354843)
- muller, thierry :
- 2020-10-01 : EOLE MORNE CARRIERE (450502406)
- 2020-09-23 : SARL EOLE SORBON (497747121)
- 2020-09-20 : POS PRODUCTION II (509164307)
- 2020-06-18 : PARC DES HAUTS VENTS (498529403)
- 2020-06-18 : EOLE LA CAMPAGNE DUNOISE (494877319)
- 2020-06-18 : HELIO L'R (521243857)
- 2020-06-18 : EOLE PIERREFITTE ES BOIS (517472940)
- 2020-06-18 : EOLE MOULIN TIZON (525105896)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société HELIO LOGISTIQUE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | HELIO LOGISTIQUE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 509447181 00058 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2008-11-20 : jeudi 20 novembre 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de HELIO LOGISTIQUE- CO
2019 | 13 284 769.00 | 7 170 719.00 |
2018 | 6 114 049.00 | 7 652 443.00 |
2019 | 651 500.00 |
2018 | 651 500.00 |
2019 | 774 742.00 |
2018 | 657 067.00 |
2019 | 7 170 719.00 |
2018 | 7 652 443.00 |
2019 | 1 541 029.00 | 1 541 029.00 |
2018 | 1 472 241.00 |
2019 | 279 981.00 |
2018 | 168 726.00 |
2019 | 774 742.00 |
2018 | 657 067.00 |
2019 | 6 075 666.00 | 3 419 250.00 |
2018 | 833 321.00 | 1 823 094.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société HELIO LOGISTIQUE- jeudi 20 novembre 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 20/11/2008N° RCS : 509447181 - Dénomination : HELIO LOGISTIQUE - Adresse : 341 rue des Sables de Sary chez Aerowatt 45770 Saran - Activité : Réalisation et obtention des études de faisablilité et autorisations administratives liées à la constitution le financement l'exploitation de parcs photovoltaiques acquisition de matériels et vente d'énergie - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1500 EUR - Administration : Gérant(e) : MAHE Dominique Etienne.
- mardi 23 décembre 2008: Creation
Bodacc A publié le 23/12/2008N° RCS : 509447181 - Dénomination : HELIO LOGISTIQUE - Adresse : 341 rue des Sables de Sary chez Aerowatt 45770 Saran - Activité : Réalisation et obtention des études de faisablilité et autorisations administratives liées à la constitution le financement l'exploitation de parcs photovoltaiques acquisition de matériels et vente d'énergie - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1500 EUR - Administration : Gérant(e) : MAHE Dominique Etienne.
- dimanche 31 janvier 2010: Modification
Bodacc B n°20100021 publié le 31/01/2010Annonce n° 1971 N° RCS : 509447181 - Dénomination : HELIO LOGISTIQUE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 2000 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital
- dimanche 21 mars 2010: Modification
Bodacc B n°20100056 publié le 21/03/2010Annonce n° 1304 N° RCS : 509447181 - Dénomination : HELIO LOGISTIQUE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 651500 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital
- lundi 28 juin 2010: Depot des comptes
- mercredi 16 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110033 publié le 16/02/2011Annonce n° 1256 N° RCS : 509447181 - Dénomination : HELIO LOGISTIQUE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant(e) : AUBUISSON Laurent - Modification : Modification survenue sur l'administration
- jeudi 09 juin 2011: Depot des comptes
- lundi 02 juillet 2012: Depot des comptes
- lundi 22 juillet 2013: Depot des comptes
- vendredi 01 août 2014: Depot des comptes
- lundi 22 juin 2015: Depot des comptes
- mercredi 01 juin 2016: Depot des comptes
- samedi 22 juillet 2017: Depot des comptes
- jeudi 09 août 2018: Depot des comptes
- mardi 27 août 2019: Depot des comptes
- jeudi 26 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190186 publié le 26/09/2019Annonce n° 936 N° RCS : 509447181 - Dénomination : HELIO LOGISTIQUE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 651500 EUR - Administration : modification du Gérant Albuisson, Laurent Michel ; nomination du Gérant : De Larocque Latour, Antoine - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 18 juin 2020: Modification
Bodacc B n°20200117 publié le 18/06/2020Annonce n° 1795 N° RCS : 509447181 - Dénomination : HELIO LOGISTIQUE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 651500 EUR - Administration : Gérant partant : De Larocque Latour, Antoine ; nomination du Gérant : Muller, Thierry - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 22 juillet 2020: Modification
Bodacc B n°20200140 publié le 22/07/2020Annonce n° 594 N° RCS : 509447181 - Dénomination : HELIO LOGISTIQUE Réalisation et obtention des études de Faisablilité et autorisations administratives liées à la constitution le financement l'exploitation de parcs Photovoltaïques acquisition de matériels et vente d'énergie - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 651500 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société HELIO LOGISTIQUE- lundi 22 juin 2020 : Fermé
341 RUE DES SABLES DE SARY 45770 SARAN - vendredi 09 octobre 2009 : Ouvert
LES MURONS 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON - vendredi 09 octobre 2009 : Ouvert
PARC D'AFFAIRES VALLEE DE L'OZON 69970 CHAPONNAY - vendredi 09 octobre 2009 : Ouvert
BEAULIEU 18000 BOURGES - lundi 22 juin 2020 : Ouvert
163 RUE DES SABLES DE SARY 45770 SARAN
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société HELIO LOGISTIQUE- BARBET OLIVIER : 19 RUE DES PRUNELLES 45550 SAINT DENIS DE L'HOTEL
- DODEMAN PATRICK : ARPENTIGNE 53700 SAINT-AUBIN-DU-DESERT
- LOCHIN GERARD : 9 HAMEAU DE LA TOUCHE 35370 BREAL-SOUS-VITRE
- MARTIAL MARYLINE : 10 LES POTERIES 16360 LE TATRE
- MIALET JEANNINE : LE BOURG 81330 VABRE
- MURATORIO GERARD : 495 CRS GABRIEL PERI 13830 ROQUEFORT-LA-BEDOULE
- ENERGIR : 28 RUE D AGUESSEAU 69007 LYON 7EME
- PYRENEES ENERGIE : AV ZAC DES LANDES 31800 ESTANCARBON
- RDS : CASSANEL 47600 NERAC
- SAINT PIERRE : 10 ROUTE NATIONALE 12130 SAINT GENIEZ D'OLT ET D'AUBRAC
- SARL LE MOULIN DE CONTILLOU : LD CENTRALE DE CONTILLOU 82250 LAGUEPIE
- SNC FDFM 20 : 12 RUE DES BAIES ROSES 97460 SAINT-PAUL
- SOLAIRELIGUGE : 52 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS 9
- SOLAR 164 EURL : RUE CASE NEGRE 97232 LE LAMENTIN
- WECSOL SNC : 11 RTE DE STRASBOURG 68600 NEUF-BRISACH
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société HELIO LOGISTIQUE- BELOUET STEPHANE : RUE DE LA TUILERIE 45770 SARAN
- LESUEUR ARSENE : PARC ACTIVITES LES VALLEES 45770 SARAN
- POULETTE CASSANDRA : 338 RUE DES DEPORTES 45770 SARAN
- ADOMIX : 55 RUE DE L OLIVIER 45770 SARAN
- DESVER EURL : 1495 RUE DE MONTARAN 45770 SARAN
- DMD : 331 ANCIENNE RTE DE CHARTRES 45770 SARAN
- EB VOYAGE : 1377 RTE NATIONALE 20 45770 SARAN
- ENTREPOLOGIC : PARC ACTIVITES LES VALLEES 45770 SARAN
- HOLDING MASJ : 231 RTE NATIONALE 20 45770 SARAN
- JENNANE : 80 AV DU STADE 45770 SARAN
- PRO THERM : 90 ALL DES TOURTERELLES 45770 SARAN
- SARL A2G MULTI-POSES : 224 RUE ELSA TRIOLET 45770 SARAN
- SARYMOBILIER : LES SABLES DE SARY 45770 SARAN
- SCI DU 186 ALLEE DES MELINIERES : 186 ALL DES MELINIERES 45770 SARAN
- SCI PROTEC INVESTISSEMENT : 212 RUE DE L ORMETEAU 45770 SARAN
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société HELIO LOGISTIQUERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives