MEETRIX
Présentation générale de MEETRIX
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MEETRIX et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MEETRIX est situé au 5 RUE DE LA GALMY 77700 CHESSY
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 septembre 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 499481216 au greffe de
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 20 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 62.02A ( Conseil en systèmes et logiciels informatiques)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 62.02A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- - la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- - le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
Chiffre d’affaire
MEETRIX à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 292 992.00 € pour un résultat de 4 999.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
MEETRIX est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si MEETRIX est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR76499481216
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MEETRIX de part son activité de 62.02A ( Conseil en systèmes et logiciels informatiques) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (88% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (7.1% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- COGNARD Benjamin Alexandre
- Co-
- HORTA-MOURA Mickael
- HORTA-MOURA Mickael Co-
- Horta-Moura Mickael
- Mercier Samuel Moise Michel
- modification du
- nomination du
- partant Cognard Benjamin Alexandre
Les modifications survenues dans l'administration de la société MEETRIX
- 2009-05-24 : Gérant : HORTA-MOURA Mickael.
- 2011-09-29 : Co-gérant : HORTA-MOURA Mickael Co-gérant : COGNARD Benjamin Alexandre
- 2014-12-10 : modification du Gérant Horta-Moura, Mickael, Gérant partant : Cognard, Benjamin Alexandre
- 2018-11-29 : nomination du Gérant : Mercier, Samuel Moise Michel
Les autres mandats des administrateurs
- Co- :
- 2021-01-20 : SCI BATI PAYSAGE (799225834)
- 2021-01-19 : LUYCX (480721299)
- 2021-01-19 : SCI du 2 rue des Anges (453510216)
- 2021-01-19 : S.C.I. J2PM (440792919)
- 2021-01-19 : SCI L'ARCHE (491709176)
- 2021-01-17 : CARBORTHO 44 (512373853)
- 2021-01-15 : ERCOSMAN 2 (803214725)
- 2021-01-14 : FCGC (841478290)
- 2021-01-14 : L.T.I. (Lailly-en-Val, Thermolaquage, Industriel) (843424524)
- 2021-01-13 : LA HOUSSOYE (794974030)
- 2021-01-10 : S.C.I. LES OYATS (805198918)
- 2021-01-08 : SCI LE CERNY (484062815)
- 2021-01-07 : SCI DE L'HOTEL GENDRET (831056841)
- 2021-01-07 : SCI MRG (394604821)
- 2021-01-06 : SCI DONALOSA (502379902)
- 2021-01-05 : Société Civile d'Exploitation Agricole LEBRUN FLECHEL (882741697)
- 2021-01-02 : SCI DUCASTELLE (512551599)
- 2021-01-02 : G.F.A. LA CHAUMIERE (329275291)
- 2021-01-02 : Jean Louis GARIN et Jean Luc KELLER architectes D.P.L.G. (381042639)
- 2021-01-02 : JPB (885325449)
- modification du :
- 2021-01-20 : DailyView (881812374)
- 2021-01-20 : LILI (751133737)
- 2021-01-20 : LE SAULE (377942255)
- 2021-01-20 : VIGNOBLE OLLIVIER (384995254)
- 2021-01-20 : 2L (833461577)
- 2021-01-20 : S.C.I. DU CRINQUET (325354173)
- 2021-01-20 : P L 2 D (808932354)
- 2021-01-20 : EVIDANCE (830609541)
- 2021-01-20 : MGS Ingénierie & Conseil (888739455)
- 2021-01-20 : SOCIETE CIVILE DES NOYERS (425114873)
- 2021-01-20 : LAMARCKISE (808301121)
- 2021-01-20 : SAREGE SOISSONS (793980103)
- 2021-01-20 : Champagne Eliane DELALOT (808729743)
- 2021-01-20 : GENACHAPO (507409381)
- 2021-01-20 : ATMPI (829056092)
- 2021-01-20 : CAPORTHO (808776546)
- 2021-01-20 : SCI H.T.P.L (844751800)
- 2021-01-20 : M.S.F (820674240)
- 2021-01-20 : MEUBLES JOMIN (349638452)
- 2021-01-20 : PLANITEE (877637876)
- nomination du :
- 2021-01-20 : DEMAIN IL PLEUT (835135708)
- 2021-01-20 : FORHOM PUBLIC (877805457)
- 2021-01-20 : SARL FMR67 (810397794)
- 2021-01-20 : S.C.I. COTE OUEST (403823289)
- 2021-01-20 : LES MAITRE-FINANCEURS (844987438)
- 2021-01-20 : PANOSTOCK (851817189)
- 2021-01-20 : MURGER 2 (450255120)
- 2021-01-20 : H D D B (501668230)
- 2021-01-20 : PLANITEE (877637876)
- 2021-01-20 : ECVD (824146120)
- 2021-01-20 : SCI DE COUCY (384647418)
- 2021-01-20 : SCEA DU GRAND CHEVILLY (333427573)
- 2021-01-20 : VIGNOBLE OLLIVIER (384995254)
- 2021-01-20 : SCI DES TULIPES (377562632)
- 2021-01-20 : FT Labs (805030087)
- 2021-01-20 : BAUMANN (451109466)
- 2021-01-20 : INSPIRATION'IMMO (853604486)
- 2021-01-20 : VIDAL DENIS (452080344)
- 2021-01-20 : STRATTONE RH (881001093)
- 2021-01-20 : SOCIETE DE LA VESLE (852634369)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MEETRIX et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MEETRIX |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 499481216 00053 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2007-09-01 : samedi 01 septembre 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 62.02A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Programmation, conseil et autres activités informatiques |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MEETRIX- CO
2019 | 850 987.00 | 788 046.00 |
2018 | 62 941.00 | 771 430.00 |
2019 | 20 000.00 |
2018 | 20 000.00 |
2019 | 42 422.00 |
2018 | 91 266.00 |
2019 | 788 046.00 |
2018 | 771 430.00 |
2019 | 292 992.00 |
2018 | 1 020 245.00 |
2019 | 4 999.00 |
2018 | 71 641.00 |
2019 | 42 422.00 |
2018 | 91 266.00 |
2019 | 218 758.00 | 21 828.00 |
2018 | 196 930.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MEETRIX- mercredi 29 avril 2009: Depot des comptes
- dimanche 24 mai 2009: Modification
Bodacc B n°20090098 publié le 24/05/2009Annonce n° 1829 N° RCS : 499481216 - Dénomination : MEETRIX Le Conseil et la prestation de Services informatiques la Formation dans le domaine de l'informatique. - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 5000.00 EUR - Administration : Gérant : HORTA-MOURA Mickael. - Modification : Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
- lundi 01 mars 2010: Depot des comptes
- mardi 15 mars 2011: Depot des comptes
- jeudi 29 septembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110189 publié le 29/09/2011Annonce n° 1200 N° RCS : 499481216 - Dénomination : MEETRIX Le Conseil et la prestation de Services informatiques la Formation dans le domaine de l'informatique. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 5000.00 EUR - Administration : Co-gérant : HORTA-MOURA Mickael Co-gérant : COGNARD Benjamin Alexandre - Modification : Changement de gérant
- lundi 12 mars 2012: Depot des comptes
- jeudi 03 janvier 2013: Depot des comptes
- mardi 19 mars 2013: Depot des comptes
- vendredi 14 mars 2014: Depot des comptes
- mercredi 10 décembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140237 publié le 10/12/2014Annonce n° 3458 N° RCS : 499481216 - Dénomination : MEETRIX - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 5000 EUR - Administration : modification du Gérant Horta-Moura, Mickael, Gérant partant : Cognard, Benjamin Alexandre - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 04 février 2015: Modification
Bodacc B n°20150024 publié le 04/02/2015Annonce n° 2416 N° RCS : 499481216 - Dénomination : MEETRIX - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 20000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- samedi 14 mars 2015: Depot des comptes
- mercredi 21 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150202 publié le 21/10/2015Annonce n° 2376 N° RCS : 499481216 - Dénomination : MEETRIX - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 20000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité
- jeudi 21 avril 2016: Depot des comptes
- samedi 25 mars 2017: Depot des comptes
- vendredi 23 mars 2018: Depot des comptes
- jeudi 29 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180228 publié le 29/11/2018Annonce n° 2537 N° RCS : 499481216 - Dénomination : MEETRIX - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 20000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Mercier, Samuel Moise Michel - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 27 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180247 publié le 27/12/2018Annonce n° 3995 N° RCS : 499481216 - Dénomination : MEETRIX - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 20000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- mardi 16 avril 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MEETRIX- mercredi 01 avril 2009 : Fermé
9 RUE KONRAD ADENAUER 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - mercredi 01 juillet 2015 : Fermé
37 RUE DES VIGNES 77450 ESBLY - mardi 30 janvier 2018 : Ouvert
31 RUE DE VALENGELIER 77500 CHELLES - lundi 05 novembre 2018 : Fermé
11 RUE DE LA BRIQUETERIE 77500 CHELLES - lundi 05 novembre 2018 : Ouvert
5 RUE DE LA GALMY 77700 CHESSY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MEETRIX- BEDON-ROUANET STEPHANE : 77 AV GABRIEL JAILLARD 91170 VIRY-CHATILLON
- NAHUM BRICE : 107 BD MURAT 75016 PARIS 16
- NGUIMBI CHRISMA : 9 RUE JEAN MOULIN 27000 EVREUX
- ROCHET ALEXANDRE : 50 RUE GEORGES CLEMENCEAU 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- AD SOLUTIONS : 154 RUE D ENTRAIGUES 37000 TOURS
- ANASYS : 154 PRO DU VERGER 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- APPLIED HAMMOCK : 7 RUE NORIAC 31200 TOULOUSE
- BRW SOLUTIONS : 14 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1
- JIM CONSULTING : 3 ALL DES AULNES 78190 TRAPPES
- MC CONSULTING : 17 RUE LA CLEF DES CHAMPS 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- OXYCAD : 27 ALL DE L'ECONOMIE 67370 WIWERSHEIM
- SAP EXPERT CONSULTING : 150 AV DE L ESPACE 59118 WAMBRECHIES
- SC SERVICES : 5 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 94600 CHOISY-LE-ROI
- SERMA NES : 23 RUE DE BERRI 75008 PARIS 8
- TRENT : 10 AV JEAN JAURES 75019 PARIS 19
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MEETRIX- ALPARSLAN AZIZ : LES CHAMPS DU PRIEURE 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
- CHEVALIER ALEXIS : 24 RTE DE MEAUX 77700 SERRIS
- JEANNE OLIVIER : 7 CRS DE LA GARONNE 77700 SERRIS
- LIANG SHENGWEI : 7 CRS DE LA GARONNE 77700 SERRIS
- MARTIN LAURA : 61 RUE DE MONTRY 77700 COUPVRAY
- PERRIER-GROS-CLAUDE LAURENCE : ALL DE L'ORME ROND 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
- ROUSSEL TEDDY : RUE DE LA BOISERIE 77700 MAGNY-LE-HONGRE
- YOU ANITA : 40 RUE DE L'EPINETTE 77700 MAGNY-LE-HONGRE
- BLUEPOINT LINE : 32 RUE DE L'EPINETTE 77700 MAGNY-LE-HONGRE
- DO MI SOL : 25 BD DES ARTISANS 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
- HAPPY TRANSFERT : 86 RUE DES MARAIS 77700 COUPVRAY
- MGU FINANCE : 14 RUE JACQUES PREVERT 77700 COUPVRAY
- MIXAUTO : 34 BD ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS
- STREN : 8 RUE DE LA MARNE 77700 CHESSY
- VAL D'ATOURS : 2 RUE DE ROHAN 77700 COUPVRAY
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MEETRIXRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives