DI LUCA
Présentation générale de DI LUCA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société DI LUCA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société DI LUCA est situé au 1 RUE DE PONTOISE 95430 AUVERS-SUR-OISE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 novembre 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 500735667 au greffe de
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 8 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
DI LUCA à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 394 165.00 € pour un résultat de 12 781.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
DI LUCA est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si DI LUCA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR23500735667
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à DI LUCA de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société DI LUCA
- 2013-06-13 : Président : DI LUCCA Vicenzo modification le 04 Juin 2013
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société DI LUCA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | DI LUCA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 500735667 00015 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2007-11-01 : jeudi 01 novembre 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de DI LUCA- CO
2019 | 266 547.00 | 216 089.00 |
2018 | 50 458.00 |
2019 | 8 000.00 |
2018 |
2019 | 11 501.00 |
2018 |
2019 | 216 089.00 |
2018 |
2019 | 394 165.00 | 394 165.00 |
2018 |
2019 | 12 781.00 |
2018 |
2019 | 11 501.00 |
2018 |
2019 | 34 420.00 |
2018 | 34 420.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société DI LUCA- lundi 10 mai 2010: Depot des comptes
- lundi 10 janvier 2011: Depot des comptes
- vendredi 04 mars 2011: Vente
Bodacc A publié le 28/02/2011Annonce n° 972 N° RCS : 500735667 - Dénomination : DI LUCA 1 rue de Pontoise 95430 Auvers-sur-Oise restaurant. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Le Parisien - Opposition : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance ETUDE JEANNE D'ARC 72 Rue DE TOLBIAC 75013 PARIS - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 90000 Euros
- lundi 16 janvier 2012: Depot des comptes
- mardi 15 janvier 2013: Depot des comptes
- jeudi 13 juin 2013: Modification
Bodacc B n°20130112 publié le 13/06/2013Annonce n° 3084 N° RCS : 500735667 - Dénomination : DI LUCA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : DI LUCCA Vicenzo modification le 04 Juin 2013 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- vendredi 20 décembre 2013: Depot des comptes
- mercredi 31 décembre 2014: Depot des comptes
- lundi 11 janvier 2016: Depot des comptes
- mercredi 01 mars 2017: Depot des comptes
- jeudi 24 août 2017: Depot des comptes
- mardi 15 janvier 2019: Depot des comptes
- mardi 23 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société DI LUCA- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
1 RUE DE PONTOISE 95430 AUVERS-SUR-OISE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société DI LUCA- MOUTOUSSAMY GADD : 357 RUE DU MARECHAL LECLERC 97400 SAINT-DENIS
- SERVAIN VERONIQUE : 8 RUE DES COHUES 50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY
- TOURET JOEL : 3 RTE NATIONALE 1 60570 MORTEFONTAINE-EN-THELLE
- CREPERIE DU GAILLEC : 1 RUE DE KERLIVIO 56270 PLOEMEUR
- EDOL : 5 PL SIMONE VEIL 54000 NANCY
- FRED PASCAL RESTAURATION : 7 IMP DE LA BRECHE 49730 VARENNES-SUR-LOIRE
- L'OLIVIER DU PERCHE : 37 PL D ACTIUM 83600 FREJUS
- LAO CHALEUNE : 29 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 75013 PARIS 13
- LE SAINT VERAND : LE BOURG 69620 SAINT-VERAND
- LEONARD PERE ET FILS : 16 RUE DE TREPILLOT 25000 BESANCON
- NARYA : 40 RUE D ENGHIEN 75010 PARIS 10
- SARL LE SOLEIL HO : 36 RUE MORDEIGNE 46000 CAHORS
- SO BON : 74 RUE DE GERLAND 69007 LYON 7EME
- SUSHI CHEN : 21 AV GABRIEL PERI 78360 MONTESSON
- TOMPRIVAS : 15 RUE XAVIER PRIVAS 75005 PARIS 5
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société DI LUCA- BEN MEHDI SARAH : 61 RUE FRANCOIS VILLON 95430 AUVERS-SUR-OISE
- MARTIN BERTILLE : 31 RUE CARNOT 95430 AUVERS-SUR-OISE
- NABLI SOFIANE : 1 RUE DU GAL DE GAULLE 95430 AUVERS-SUR-OISE
- REMY BENJAMIN : 4 PL DU CLOS COSSARD 95430 BUTRY-SUR-OISE
- YOUNUS HUMAIR MUHAMMAD : 22 RUE DES GRANGES 95430 AUVERS-SUR-OISE
- 95 DECIBELS : 3 RUE DES MYOSOTIS 95430 AUVERS-SUR-OISE
- A.C.R ( ACCESSOIRES COMPOSANTS RECHANGE : 12 ALL DES VERGERS 95430 AUVERS-SUR-OISE
- ALEX IMMOBILIER : 76 RUE DU MAROLET 95430 AUVERS-SUR-OISE
- ASSOCIATION DE FINANCEMENT ELECTORAL : 2 PL ALFRED SYSLEY 95430 AUVERS-SUR-OISE
- ASSOCIATION LIBERTE ET EGALITES : 24 RUE ROGER TAGLIANA 95430 AUVERS-SUR-OISE
- CLUB CANIN DE L ISLE ADAM : 17 RUE REMY 95430 AUVERS-SUR-OISE
- CRAGAM : 35 RUE DU POIS 95430 AUVERS-SUR-OISE
- GROUF : 17 RUE EUGENE FAUQUERT 95430 AUVERS-SUR-OISE
- MAISON DE LA SANTE : 26 RUE REMY 95430 AUVERS-SUR-OISE
- SCI BARDHIMMO : 49 RUE DE LA BOURGOGNE 95430 AUVERS-SUR-OISE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société DI LUCARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives