PEDRA ALTA THIAIS
Présentation générale de PEDRA ALTA THIAIS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PEDRA ALTA THIAIS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PEDRA ALTA THIAIS est situé au 8 RUE DES ALOUETTES 94320 THIAIS
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le mardi 20 novembre 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 500791272 au greffe de
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 8 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
PEDRA ALTA THIAIS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 3 887 046.00 € pour un résultat de 157 992.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
PEDRA ALTA THIAIS est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si PEDRA ALTA THIAIS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR95500791272
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PEDRA ALTA THIAIS de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- mauricio baptista david
Les modifications survenues dans l'administration de la société PEDRA ALTA THIAIS
- 2010-10-24 : Gérant : MAURICIO BAPTISTA David en fonction le 13 Octobre 2010
- 2013-12-18 : Gérant : MAURICIO BAPTISTA David en fonction le 13 Octobre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : GAUME Jean-Marie en fonction le 10 Décembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : REVISION & FINANCE - COGEFOR en fonction le 10 Décembre 2013
- 2020-02-02 : Gérant : MAURICIO BAPTISTA David
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PEDRA ALTA THIAIS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PEDRA ALTA THIAIS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 500791272 00015 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2007-11-20 : mardi 20 novembre 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PEDRA ALTA THIAIS- CO
2019 | 4 059 930.00 | 3 072 916.00 |
2018 | 987 014.00 | 3 212 825.00 |
2019 | 8 000.00 |
2018 | 8 000.00 |
2019 | 131 842.00 |
2018 | 199 642.00 |
2019 | 3 072 916.00 |
2018 | 3 212 825.00 |
2019 | 3 887 046.00 |
2018 | 4 231 472.00 |
2019 | 157 992.00 |
2018 | 205 826.00 |
2019 | 131 842.00 |
2018 | 199 642.00 |
2019 | 1 866 895.00 |
2018 | 1 866 895.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PEDRA ALTA THIAIS- mercredi 02 septembre 2009: Depot des comptes
- mercredi 21 octobre 2009: Modification
Bodacc B n°20090203 publié le 21/10/2009Annonce n° 1812 N° RCS : 500791272 - Dénomination : PORTO PESCA THIAIS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination.
- lundi 13 septembre 2010: Depot des comptes
- dimanche 24 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100207 publié le 24/10/2010Annonce n° 1940 N° RCS : 500791272 - Dénomination : PEDRA ALTA THIAIS - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : MAURICIO BAPTISTA David en fonction le 13 Octobre 2010 - Modification : Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination. Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mardi 18 octobre 2011: Depot des comptes
- lundi 05 novembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 18 décembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130243 publié le 18/12/2013Annonce n° 2733 N° RCS : 500791272 - Dénomination : PEDRA ALTA THIAIS - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : MAURICIO BAPTISTA David en fonction le 13 Octobre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : GAUME Jean-Marie en fonction le 10 Décembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : REVISION & FINANCE - COGEFOR en fonction le 10 Décembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 10 janvier 2014: Depot des comptes
- vendredi 09 janvier 2015: Depot des comptes
- mardi 16 février 2016: Depot des comptes
- vendredi 07 octobre 2016: Depot des comptes
- mardi 23 janvier 2018: Depot des comptes
- mardi 11 décembre 2018: Depot des comptes
- mardi 28 janvier 2020: Depot des comptes
- dimanche 02 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200023 publié le 02/02/2020Annonce n° 3150 N° RCS : 500791272 - Dénomination : PEDRA ALTA THIAIS Restaurant traditionnel - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : MAURICIO BAPTISTA David - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- jeudi 06 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PEDRA ALTA THIAIS- jeudi 12 février 2009 : PEDRA ALTOMAR Ouvert
8 RUE DES ALOUETTES 94320 THIAIS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PEDRA ALTA THIAIS- VOUNIKOGLOU STEPHANE : 5 AV DES MARRONNIERS 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
- WAFO JOSEPH : 3 RUE DU POT DE FER 75005 PARIS 5
- IFC : 11 RUE EDOUARD PAILLERON 31200 TOULOUSE
- L'ALISIER : MABINAS 06660 SAINT-ETIENNE-DE-TINEE
- LE BISTROT DU VERTBOIS : 38 RUE DU VERTBOIS 75003 PARIS 3
- LE BOYARD : 77 AV GABRIELLE 17390 LA TREMBLADE
- LE SALON DES INDEPENDANTS : 11 RUE LOUIS PERRISSOL 06400 CANNES
- MAN : 2 RUE GAMBETTA 93330 NEUILLY-SUR-MARNE
- MVV : 44 RUE JEROME ANTOINE BALARD 34790 GRABELS
- NEO BIO RESTO : 22 RUE PASTEUR 91260 JUVISY-SUR-ORGE
- PHO 18 : 18 RUE DE LA VARENNE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- R D P : 12 RUE JEAN MONNET 44210 PORNIC
- RESTOBROC : 30 RTE DE BAZAS 33125 HOSTENS
- SARL LE BISTROT DU CLOCHER : 3 PL DU CLOCHER 33330 SAINT-EMILION
- SAS RHODES : 13 RUE DE COURCELLES 51100 REIMS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PEDRA ALTA THIAIS- DEVILLE CORINNE : 5 RUE DES ERABLES 94320 THIAIS
- FARES HEDI : 4 AV DU 25 AOUT 1944 94320 THIAIS
- JABER TARIK : 6 RUE DES GRANDS CHAMPS 94320 THIAIS
- KANKU ANGELE : 273 AV DE FONTAINEBLEAU 94320 THIAIS
- LESGUILLON JOELLE : 8 RUE VICTOR BASCH 94320 THIAIS
- LOKO JUSTINE : 79 BD DE STALINGRAD 94320 THIAIS
- MAMOU FREDERIC : 24 RUE VICTOR BASCH 94320 THIAIS
- MOUDERES MUSTAPHA : 103 AV DU GENERAL DE GAULLE 94320 THIAIS
- NEVEUR CHRISTOPHE : 67 BD DE STALINGRAD 94320 THIAIS
- SERY PRISCILLIA : 47 RUE PAUL CEZANNE 94320 THIAIS
- TROUFFLARD JULIA : 63 RUE GABRIEL PERI 94320 THIAIS
- ARWEIL : 21 RUE DU PERREUX 94320 THIAIS
- LOUIS SIMON : 64 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 94320 THIAIS
- SCI ALMO : 60 AV DE LA REPUBLIQUE 94320 THIAIS
- SOCIETE MASSY II : 1 RUE DES ALOUETTES 94320 THIAIS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PEDRA ALTA THIAISRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives