SAF BAIYUN
Présentation générale de SAF BAIYUN
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SAF BAIYUN et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SAF BAIYUN est situé au 38 AV KLEBER 75116 PARIS 16
C'est une grande entreprise qui a été crée le mardi 16 octobre 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 500797394 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 11 032 280,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
SAF BAIYUN à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 7 500 625.00 € pour un résultat de -14 100 809.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
SAF BAIYUN est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SAF BAIYUN est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR31500797394
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SAF BAIYUN de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [56]s,
- audiconseil,
- bdo france - léger et
- dyna2
- sagec audit
- sagec audit,
- tantot, jean paul,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SAF BAIYUN
- 2010-07-04 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Tantot, Jean Paul, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SAGEC AUDIT
- 2013-08-25 : Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDICONSEIL, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE - Léger et associés, Commissaire aux comptes suppléant partant : SAGEC AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : DYNA2
- 2021-03-02 : modification du Commissaire aux comptes titulaire BDO Paris Audit & Advisory ; modification du Commissaire aux comptes suppléant FINANCIERE BDO
Les autres mandats des administrateurs
- audiconseil, :
- 2009-08-09 : SOPINGEST (382065746)
- 2008-05-31 : SNCB/M6 - 2008 A (442393161)
- dyna2 :
- 2020-12-22 : ERION FRANCE (749993028)
- 2020-11-17 : EBIQUITY SAS (518335112)
- 2020-11-04 : BRUMAIRE (793907965)
- 2020-11-04 : ONEFINESTAY FRANCE (792973281)
- 2020-10-27 : APTUS HEALTH INTERNATIONAL FRANCE SAS (533600656)
- 2020-10-08 : SERVIPAC - SALAZIE (950399006)
- 2020-08-04 : H.R. EDEN GREEN (752320242)
- 2020-08-04 : DUARUZ MACHINES (481562940)
- 2020-06-28 : Essentra Components (519107981)
- 2020-06-26 : JOL STORE SAS (523425536)
- 2020-06-16 : SYLVIANA (795059898)
- 2020-02-11 : CRAYON FRANCE (790172043)
- 2020-02-11 : FREMACH DIEPPE (318291572)
- 2020-01-31 : PAPREC CHANTIERS (527512826)
- 2020-01-28 : SOFTWAREONE FRANCE SAS (521976993)
- 2019-11-26 : ZENITEL FRANCE (662018605)
- 2019-11-21 : CeDo (380265496)
- 2019-10-22 : KINOLT (500125109)
- 2019-10-08 : HB CAPITAL FRANCE (408343325)
- 2019-09-29 : BE TECHNOLOGY SERVICES SAS (791290836)
- sagec audit :
- 2020-12-03 : AA NICE (800091613)
- 2020-12-03 : OSKB (487742645)
- 2020-12-03 : PBKN2 (821902988)
- 2019-11-26 : M A M (390471878)
- 2013-09-27 : WALL INVEST PROMOTION (795315555)
- 2012-02-03 : RESCUE DEVELOPPEMENT (539476994)
- 2010-09-21 : SOFIDOM 18 A (509493979)
- 2010-09-21 : SOFIDOM 18 B (509690301)
- 2010-08-27 : SAF CHANG JIANG SHIYI (489776252)
- 2010-08-27 : SAF CHANG JIANG WU (489775197)
- 2010-08-27 : SAF CHANG JIANG SHI'ER (489775262)
- 2010-08-27 : SAF CHANG JIANG LIU (489775304)
- 2010-08-22 : SAF CHANG JIANG ER (489775403)
- 2010-08-19 : SAF CHANG JIANG YI (489776112)
- 2010-08-19 : SAF CHANG JIANG QI (489775205)
- 2010-08-19 : SAF CHANG JIANG SAN (489776138)
- 2010-08-19 : SAF CHANG JIANG SHI (489775163)
- 2010-08-19 : SAF CHANG JIANG BA (489774588)
- 2010-08-19 : SAF CHANG JIANG JIU (489775239)
- 2010-08-13 : SAF ZHU JIANG QI (505281808)
- [56]s, :
- 2018-07-05 : LUDORA DIFFUSION (379424393)
- 2017-11-22 : SIGUE GLOBAL SERVICES (499195071)
- 2017-11-02 : UNIFORM (323814483)
- 2017-10-26 : TRADESHIFT (801898941)
- 2017-09-20 : CLARENCE DILLON WINES (480805639)
- 2017-09-20 : QUINTUS SAS (389905811)
- 2017-08-27 : LEADERS LEAGUE (422584532)
- 2017-07-20 : France Brevets (531129195)
- 2017-05-17 : FIREF (France) Holdings (815025382)
- 2017-04-20 : James Halstead France SAS (752346973)
- 2017-03-24 : EURIAL (383460714)
- 2017-03-07 : GOWAN FRANCE SAS (520833054)
- 2017-02-02 : SCEA DES HABITATIONS CARITAN ET FONDS MOUSTIQUES (402156491)
- 2017-01-25 : YOU & Mr. JONES SAS (812668408)
- 2016-12-08 : SOCIETE MONTAIGNE JEAN GOUJON (349482992)
- 2016-11-29 : SATO FRANCE (310070412)
- 2016-11-16 : NORDIC PHARMA (419929088)
- 2016-11-16 : EXELGYN (411985849)
- 2016-10-10 : BATIS'AIR (823036272)
- 2016-10-09 : JeG Industries (493456438)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SAF BAIYUN et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SAF BAIYUN |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 500797394 00029 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2007-10-16 : mardi 16 octobre 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SAF BAIYUN- CO
2020 | 76 883 012.00 | 25 954 057.00 |
2019 | 50 928 955.00 | 56 446 620.00 |
2020 | 11 032 280.00 |
2019 | 11 032 280.00 |
2020 | -14 100 809.00 |
2019 | 2 316 300.00 |
2020 | 25 954 057.00 |
2019 | 56 446 620.00 |
2020 | 7 500 625.00 | 7 500 625.00 |
2019 | 7 471 920.00 |
2020 | -14 100 809.00 |
2019 | 2 316 300.00 |
2020 | -14 100 809.00 |
2019 | 2 316 300.00 |
2020 | 3 285 879.00 |
2019 | 3 285 879.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SAF BAIYUN- vendredi 11 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080122 publié le 11/07/2008Annonce n° 2697 N° RCS : 500797394 - Dénomination : SAF BAIYUN En France et à l'étranger: l'étude, la mise au point et la réalisation de tous projets financiers, industriels, agricoles, miniers, commerciaux et immobiliers ; la création, la réorganisation, le contrôle sous toutes formes, la prise de participation, dans toutes entreprises financières, industrielles, agricoles, minières, commerciales et immobilières. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 11032280 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- dimanche 10 août 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 10/08/2008N° RCS : 500797394 - Dénomination : SAF BAIYUN - Adresse : 64 rue Galilée 75008 Paris - Activité : En France et à l'étranger: l'étude, la mise au point et la réalisation de tous projets financiers, industriels, agricoles, miniers, commerciaux et immobiliers ; la création, la réorganisation, le contrôle sous toutes formes, la prise de participation, dans toutes entreprises financières, industrielles, agricoles, minières, commerciales et immobilières. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Président : HSBC LEASING (FRANCE), Commissaire aux comptes titulaire : AUDICONSEIL, Commissaire aux comptes suppléant : Tantot, Jean Paul. .
- jeudi 11 septembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 27 août 2009: Depot des comptes
- dimanche 04 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100128 publié le 04/07/2010Annonce n° 1925 N° RCS : 500797394 - Dénomination : SAF BAIYUN En France et à l'étranger: l'étude, la mise au point et la réalisation de tous projets financiers, industriels, agricoles, miniers, commerciaux et immobiliers ; la création, la réorganisation, le contrôle sous toutes formes, la prise de participation, dans toutes entreprises financières, industrielles, agricoles, minières, commerciales et immobilières. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 11032280 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Tantot, Jean Paul, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SAGEC AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 02 août 2010: Depot des comptes
- lundi 08 août 2011: Depot des comptes
- samedi 29 septembre 2012: Depot des comptes
- dimanche 25 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130163 publié le 25/08/2013Annonce n° 387 N° RCS : 500797394 - Dénomination : SAF BAIYUN - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 11032280 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDICONSEIL, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE - Léger et associés, Commissaire aux comptes suppléant partant : SAGEC AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : DYNA2 - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 04 septembre 2013: Depot des comptes
- mardi 05 août 2014: Depot des comptes
- samedi 17 octobre 2015: Depot des comptes
- mardi 30 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 29 juin 2017: Depot des comptes
- mardi 23 octobre 2018: Depot des comptes
- jeudi 05 septembre 2019: Depot des comptes
- samedi 26 décembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200251 publié le 26/12/2020Annonce n° 2397 N° RCS : 500797394 - Dénomination : SAF BAIYUN - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 11032280 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mardi 02 mars 2021: Modification
Bodacc B n°20210042 publié le 02/03/2021Annonce n° 1986 N° RCS : 500797394 - Dénomination : SAF BAIYUN - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 11032280 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire BDO Paris Audit & Advisory ; modification du Commissaire aux comptes suppléant FINANCIERE BDO - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 17 juin 2021: Depot des comptes
- dimanche 20 juin 2021: Depot des comptes
- vendredi 25 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SAF BAIYUN- mardi 01 décembre 2020 : Fermé
64 RUE GALILEE 75008 PARIS 8 - mardi 01 décembre 2020 : Ouvert
38 AV KLEBER 75116 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SAF BAIYUN- ALLBEES : 7 RUE MANUEL 13100 AIX-EN-PROVENCE
- B&G ASSOCIES : 256 AV PAUL CEZANNE 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
- CZ UNITY : 47180 JUSIX
- DUVAL VENTURES : 123 RUE DU CHATEAU 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- FF INVEST : 15 AV VICTOR HUGO 16100 COGNAC
- FINANCIERE JR : 1 RUE DE LA TACHAUDERIE 28630 VER-LES-CHARTRES
- HEXALEAN INDUSTRIE : LOT ARTISANAL DE LA BARE 01480 CHALEINS
- HOLDING AG : 12 RUE SAINT SEBASTIEN 94130 NOGENT-SUR-MARNE
- LATVIA TRADE ENGINEERING : 7-43 CITADELES STREET
- LIDENBROCKE : 140 RUE CHARLES LAROCHE 69270 FONTAINES-SAINT-MARTIN
- M.C INVEST : 18 CHE DE LA SABATIERE 13400 AUBAGNE
- NEWHOLTECH : 220 RUE FERDINAND PERRIER 69800 SAINT-PRIEST
- PQR HOLDCO : 67 AV PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS 13
- TCC HOLDING : 780 AV DE SAINT ROMAN 06500 MENTON
- TRANGAU : 10 RUE MAUREPAS 92500 RUEIL-MALMAISON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SAF BAIYUN- BELLAICHE SANDY : 64 AV RAYMOND POINCARE 75116 PARIS 16
- GALATRY STEPHANE : 142 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16
- KRAUS DAVID : 55 AV KLEBER 75116 PARIS 16
- MANGIN ANNE-CLAIRE : 34 RUE DE LA FAISANDERIE 75116 PARIS 16
- NOBLET PATRICK : RTE DE L ETOILE 75116 PARIS 16
- ROBINSON NONA : 3 RUE CHARLES LAMOUREUX 75116 PARIS 16
- COZZIMMO : 36 RUE SCHEFFER 75116 PARIS 16
- GENIEKIOSK : 7 PL DU CHANCELIER ADENAUER 75116 PARIS 16
- LIFETIME : 12 RUE CREVAUX 75116 PARIS 16
- RITHYVANN : 66 AV HENRI MARTIN 75116 PARIS 16
- SCI AMARCORD : 68 RUE LAURISTON 75116 PARIS 16
- SCI LUCIE : 29 RUE FRESNEL 75116 PARIS 16
- SCI SEGUIER : 16 RUE ALBERIC MAGNARD 75116 PARIS 16
- SCM DILOUYA : 104 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- YA1 SCI : 6 BD FLANDRIN 75116 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SAF BAIYUNRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives