320 SOCCIA
Présentation générale de 320 SOCCIA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société 320 SOCCIA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société 320 SOCCIA est situé au 30 AV PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS 13
C'est une grande entreprise qui a été crée le jeudi 15 novembre 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 501396246 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 37 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 77.35Z ( Location et location-bail de matériels de transport aérien)
L'activité déclarée au greffe est : Location et location-bail de matériels de transport aérien
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 77.35Z (Location et location-bail de matériels de transport aérien), les activités sont :
- - avions
- - ballons à air chaud
- - la location et la location-bail de matériels de transport aérien, sans pilote :
- - location de montgolfières
Mais exclus
- - la location de matériels de transport aérien, avec pilote (cf51)
Chiffre d’affaire
320 SOCCIA à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -23 189.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
320 SOCCIA est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si 320 SOCCIA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR50501396246
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à 320 SOCCIA de part son activité de 77.35Z ( Location et location-bail de matériels de transport aérien) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- beas
- lantoine, thibault
- magnes, philippe,
Les modifications survenues dans l'administration de la société 320 SOCCIA
- 2014-06-27 : Président partant : Magnes, Philippe, nomination du Président : Lantoine, Thibault
- 2019-08-06 : Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS
- 2021-06-06 : Président partant : Lantoine, Thibault ; nomination du Président : Mangiavellano, Jean-Marc
Les autres mandats des administrateurs
- beas :
- 2021-02-02 : SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT (412391104)
- 2021-02-02 : UNIBEL (552002578)
- 2021-02-02 : HONEYWELL FRANCE C (428766901)
- 2021-01-31 : HONEYWELL FRANCE F (824479653)
- 2021-01-29 : MEDIAPERFORMANCES (332403997)
- 2021-01-29 : GESTION DU CASINO DE MANDELIEU NAPOULE (320978216)
- 2021-01-28 : MEDI@LYS (481138998)
- 2021-01-28 : Loire-Atlantique Développement - SELA (860800077)
- 2021-01-28 : TRAINVEST (504573031)
- 2021-01-27 : VINCI ENERGIES FRANCE INDUSTRIE OUEST-ATLANTIQUE & PACIFIQUE (814572715)
- 2021-01-27 : AUDIKA GROUPE (310612387)
- 2021-01-26 : SOCIETE GENERALE SCF (479755480)
- 2021-01-26 : SOLERA EMEA (814571113)
- 2021-01-24 : BUNGE HOLDINGS FRANCE (443616222)
- 2021-01-22 : AMADA S.A (662052810)
- 2021-01-22 : HONEYWELL EUROPE SERVICES (311570956)
- 2021-01-22 : SOC 6 (450977749)
- 2021-01-22 : ELIOR GROUP (408168003)
- 2021-01-21 : TIGER STORES FRANCE 4 (802464578)
- 2021-01-21 : INTERMEC SCANNER TECHNOLOGY CENTER (344887013)
- lantoine, thibault :
- 2017-12-14 : ECRINVEST 23 (823892120)
- 2014-06-27 : Constantin Sofia (501393896)
- 2014-06-27 : Manon-NatiCaly (501396402)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 53 (501396048)
- 2014-06-26 : PHOENIX 3 S.A.S. (501390041)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 29 (493429955)
- 2014-06-26 : CRANE 4 S.A.S (501397905)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 25 (493429989)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 32 (493430763)
- 2014-06-26 : PHOENIX 2 S.A.S (501390330)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 28 (493429898)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 17 (479950479)
- 2014-06-26 : CRANE 1 S.A.S (501395537)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 11 (444545271)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 31 (493429914)
- 2014-06-26 : PHOENIX 1 S.A.S (501397608)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 27 (493430128)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 35 (493429799)
- 2014-06-26 : INVESTIMA 54 (501395651)
- 2014-06-26 : PHOENIX 4 S.A.S (501389720)
- magnes, philippe, :
- 2008-05-20 : CRENINVEST 1 (353805716)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société 320 SOCCIA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | 320 SOCCIA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 501396246 00016 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2007-11-15 : jeudi 15 novembre 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 77.35Z : Location et location-bail de matériels de transport aérien |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Activité | |
Section | Activités de services administratifs et de soutien |
Sous section | Activités de location et location-bail |
Division | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens |
Activite | Location et location-bail de matériels de transport aérien |
Synonyme | location d'avions, location de ballons à air chaud, location de montgolfières, loueur d'avions, loueur de ballons à air chaud, loueur de montgolfières |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de 320 SOCCIA- CO
2020 | 18 287.00 | 18 287.00 |
2019 | 8 879 306.00 |
2020 | 37 000.00 |
2019 | 37 000.00 |
2020 | -23 189.00 |
2019 |
2020 | 18 287.00 |
2019 | 8 879 306.00 |
2020 | -23 189.00 |
2019 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société 320 SOCCIA- vendredi 15 août 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 15/08/2008N° RCS : 501396246 - Dénomination : INVESTIMA 66 - Adresse : 30 avenue Pierre Mendes France 75013 Paris - Activité : Investissements immobiliers ou mobiliers notamment en vue de la location, effectuer des prises de participations dans des sociétés ou des Gie ou autres types d'entités juridiques - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Président : Magnes, Philippe, Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. .
- jeudi 29 janvier 2009: Depot des comptes
- jeudi 01 octobre 2009: Depot des comptes
- jeudi 26 novembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090228 publié le 26/11/2009Annonce n° 1494 N° RCS : 501396246 - Dénomination : 320 SOCCIA L'acquisition et le financement de deux aéronefs du Cosntructeur Airbus de type A320-200 et la mise à disposition Desdits aéronefs sous toutes sociétés notamment la compagnie de droit français Ccm Airlines, y compris par location, crédit-bail, vente avec réserve de propriété ou toute autre forme de cession - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination et l'activité de l'établissement principal
- jeudi 10 décembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090238 publié le 10/12/2009Annonce n° 1787 N° RCS : 501396246 - Dénomination : 320 SOCCIA L'acquisition et le financement de deux aéronefs du constructeur Airbus de type A320-200 et la mise à disposition Desdits aéronefs sous toute forme, au profit de toutes sociétés notamment la compagnie de droit français Ccm Airlines, y compris par location, crédit-bail, vente avec réserve de propriété ou toute autre forme de cession - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- mercredi 01 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 25 juillet 2011: Depot des comptes
- jeudi 19 juillet 2012: Depot des comptes
- lundi 08 juillet 2013: Depot des comptes
- vendredi 27 juin 2014: Modification
Bodacc B n°20140122 publié le 27/06/2014Annonce n° 920 N° RCS : 501396246 - Dénomination : 320 SOCCIA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Magnes, Philippe, nomination du Président : Lantoine, Thibault - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 12 juillet 2014: Depot des comptes
- mardi 21 juillet 2015: Depot des comptes
- mardi 21 juin 2016: Depot des comptes
- mercredi 05 juillet 2017: Depot des comptes
- mercredi 11 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 06 août 2019: Depot des comptes
- mardi 06 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190150 publié le 06/08/2019Annonce n° 1618 N° RCS : 501396246 - Dénomination : 320 SOCCIA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 06 juin 2021: Modification
Bodacc B n°20210109 publié le 06/06/2021Annonce n° 2258 N° RCS : 501396246 - Dénomination : 320 SOCCIA - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Lantoine, Thibault ; nomination du Président : Mangiavellano, Jean-Marc - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 11 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société 320 SOCCIA- jeudi 29 octobre 2009 : Ouvert
30 AV PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS 13
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société 320 SOCCIA- CALLENS PHILIPPE : 20 AV DE SENLIS 60800 CREPY-EN-VALOIS
- LEFRANCOIS BASTIEN : 80 RUE JULES STEEG 33500 LIBOURNE
- ALTITUDE540 : 9 RUE LOUIS MALBETE 36130 DEOLS
- BBAM AIRCRAFT HOLDINGS 130 : 14 BD DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
- BIRD VISION : 23 RUE DAUPHINE 75006 PARIS 6
- BOC AVIATION (FRANCE) 5 SARL : 3 RUE ST GEORGES 75009 PARIS 9
- CONTINENT AIRCRAFT TRUST N°661 : 151 AV DU STADE 74460 MARNAZ
- CORSE AEROBATIC : TIVOLAGGIO 20110 PROPRIANO
- EVOCEO : 46 AV GAMBETTA 74000 ANNECY
- FIRST STREAM : 82 LOT MARLY 97180 SAINTE-ANNE
- HELI AND CO : 120 ALL DU MISTRAL 84250 LE THOR
- HELIMONDE : LES MEUNIERES 05500 BUISSARD
- NICOLAS TOURNIER AVIATION-NTA : 157 AV DU GRAND PORT 73100 AIX-LES-BAINS
- PEGASUS AVIATION 29 : 14 BD DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
- VERTICAL AVIATION NO 2 LIMITED : MINERVA HOUSE 2ND FLOOR
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société 320 SOCCIA- ABDUL CADER MOHAMED : 118 RUE DE TOLBIAC 75013 PARIS 13
- LAGNIER ALICE : 20 AV DE CHOISY 75013 PARIS 13
- LAURENDIN BASTIEN : 5 SQ DE PORT ROYAL 75013 PARIS 13
- MAIZA ADEL : 10 RUE WATTEAU 75013 PARIS 13
- MANAI INES : 9 RUE DE RUNGIS 75013 PARIS 13
- NAILI DOUAOUDA BENAMEYER : 87 RUE PASCAL 75013 PARIS 13
- PEDRO ANTHONY : 144 AV D'ITALIE 75013 PARIS 13
- ROBLOT PIERRE : 38 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 75013 PARIS 13
- VANNIER PATRICIA : 10 RUE VANDREZANNE 75013 PARIS 13
- HOA PATAY 82 : 82 RUE DE PATAY 75013 PARIS 13
- ML MEDIAS : 183 AV DE CHOISY 75013 PARIS 13
- SCI LA MERILLONE : 8 RUE MICHAL 75013 PARIS 13
- SCI SAM MANE : 15 RUE DE LA VISTULE 75013 PARIS 13
- SCI STUDIOS GERGY : 7 RUE DE RUNGIS 75013 PARIS 13
- UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS : 76 AV DE FRANCE 75013 PARIS 13
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société 320 SOCCIARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives