SARL L'OURIKA
Présentation générale de SARL L'OURIKA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SARL L'OURIKA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SARL L'OURIKA est situé au 5 RUE DE COURTALIN 77700 MAGNY-LE-HONGRE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 13 décembre 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 501557797 au greffe de
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 100 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
SARL L'OURIKA à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 62 177.00 € pour un résultat de -47 840.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
SARL L'OURIKA est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SARL L'OURIKA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR91501557797
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SARL L'OURIKA de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- anthunes, maxime james manuel
- antunes, maxime james manuel ;
- decotte,
- gillard, yvon fernand jean-luc
Les modifications survenues dans l'administration de la société SARL L'OURIKA
- 2008-07-10 : Gérant : PROUX Alain Edouard Adrien
- 2013-09-27 : modification du Gérant Proux, Alain Edouard Adrien, nomination du Gérant : Decotte, nom d'usage : Grassot, Catherine
- 2014-08-28 : Gérant partant : Decotte, nom d'usage : Grassot, Catherine, nomination du Gérant : Anthunes, Maxime James Manuel
- 2018-12-21 : Gérant partant : Antunes, Maxime James Manuel ; nomination du Gérant : Gillard, Yvon Fernand Jean-Luc
Les autres mandats des administrateurs
- gillard, yvon fernand jean-luc :
- 2018-11-22 : SARL FILLO (503133514)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SARL L'OURIKA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SARL L'OURIKA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 501557797 00021 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2007-12-13 : jeudi 13 décembre 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SARL L'OURIKA- CO
2019 | 1 587 663.00 | 1 138 689.00 |
2018 | 448 974.00 |
2019 | 100 000.00 |
2018 |
2019 | -47 866.00 |
2018 |
2019 | 1 138 689.00 |
2018 |
2019 | 62 177.00 | 62 177.00 |
2018 |
2019 | -47 840.00 |
2018 |
2019 | -47 866.00 |
2018 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SARL L'OURIKA- mercredi 19 mars 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 19/03/2008N° RCS : 501557797 - Dénomination : L'OURIKA - Adresse : 30 rue Pierre Brasseur 77100 Meaux - Activité : En France et dans tous pays, acquisition prise à bail mise en valeur de tous biens immobiliers et mobiliers éventuellement et accesoirement la revente propriété administration exploitation par bail ou location de biens immobiliers acquis ou édifiés par la société. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 100000.00 EUR - Administration : Gérant : PROUX Alain Edouard Adrien.
- jeudi 10 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080121 publié le 10/07/2008Annonce n° 2938 N° RCS : 501557797 - Dénomination : L'OURIKA En France et dans tous pays, acquisition prise à bail mise en valeur de tous biens immobiliers et mobiliers éventuellement et accesoirement la revente propriété administration exploitation par bail ou location de biens immobiliers acquis ou édifiés par la société. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 100000.00 EUR - Administration : Gérant : PROUX Alain Edouard Adrien - Modification : Transfert SSET avec création de fonds
- lundi 10 mai 2010: Depot des comptes
- lundi 28 février 2011: Depot des comptes
- mardi 25 octobre 2011: Depot des comptes
- mardi 11 décembre 2012: Depot des comptes
- vendredi 27 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130187 publié le 27/09/2013Annonce n° 1149 N° RCS : 501557797 - Dénomination : L'OURIKA - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 100000 EUR - Administration : modification du Gérant Proux, Alain Edouard Adrien, nomination du Gérant : Decotte, nom d'usage : Grassot, Catherine - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 28 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140164 publié le 28/08/2014Annonce n° 1137 N° RCS : 501557797 - Dénomination : L'OURIKA - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 100000 EUR - Administration : Gérant partant : Decotte, nom d'usage : Grassot, Catherine, nomination du Gérant : Anthunes, Maxime James Manuel - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 30 octobre 2015: Depot des comptes
- vendredi 30 octobre 2015: Depot des comptes
- mardi 16 février 2016: Depot des comptes
- mercredi 28 décembre 2016: Depot des comptes
- mardi 23 janvier 2018: Depot des comptes
- mardi 18 décembre 2018: Depot des comptes
- vendredi 21 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180244 publié le 21/12/2018Annonce n° 2931 N° RCS : 501557797 - Dénomination : L'OURIKA - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 100000 EUR - Administration : Gérant partant : Antunes, Maxime James Manuel ; nomination du Gérant : Gillard, Yvon Fernand Jean-Luc - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 21 mai 2021: Depot des comptes
- vendredi 21 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SARL L'OURIKA- lundi 09 juin 2008 : Fermé
30 RUE PIERRE BRASSEUR 77100 MEAUX - lundi 09 juin 2008 : Ouvert
5 RUE DE COURTALIN 77700 MAGNY-LE-HONGRE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SARL L'OURIKA- CBS 47 : 3 RUE LOUIS LUMIERE 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
- ESA : RTE D'ANNEYRON 26140 SAINT RAMBERT D'ALBON
- FPS SAINT GEORGES DE DIDONNE : 12 AV DE LA DAME 30132 CAISSARGUES
- GUIBAUD IMMO : 8 AV DU 159EME RIA 05100 BRIANCON
- JANUS : 6 RUE SCHEURER KESTNER 90000 BELFORT
- LE LAC : 18 BD CLEMENCEAU 66820 VERNET-LES-BAINS
- RCI 91 : 5 RUE DES TULIPIERS 91580 ETRECHY
- RICHER 2G&S : 12 RUE DES VANNIERS 97224 DUCOS
- SCI BERSIM : 14 RUE DU PARC 29000 QUIMPER
- SCI DU CENTRE VILLE : 5 PL REMY PETIT 51210 MONTMIRAIL
- SCI DU CHATEAU : 4 RTE DE LA PELHAIRIE 50500 AUVERS
- SCI DU VILLAGE : 37 RUE ALPHONSE MOREAU 77340 PONTAULT-COMBAULT
- SCI GIBAUD DROUET : LA PEYRONNIE 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
- SCI GJH CHAMBON FEGEUROLLES : 12 RUE EMILE MATHIS 67800 BISCHHEIM
- SCI LE SUD : 234 RUE DES VIGNERONS 40600 BISCARROSSE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SARL L'OURIKA- BAH MAMADOU : 13 RUE DU BUISSON COCHET 77700 CHESSY
- BOURNAK FREDERIC : 3 RUE DU CLOS GIRARD 77700 CHESSY
- GEORGES BASTIEN : 21 RUE DE L'EPINETTE 77700 MAGNY-LE-HONGRE
- HARRABI RYM : 40 CRS DE LA GARONNE 77700 SERRIS
- KAHLOUCHE FARES : 19 BD DE LA MARSANGE 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
- PUTMAN MARC : LES CHAMPS DU PRIEURE - 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
- ROUSSET ANDRE : ZAI VILLAGES NATURE 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
- D.J.DE FREDOC PLATINUM & CIE : 6 RUE DE L'EPINETTE 77700 MAGNY-LE-HONGRE
- ETOILE DES MONJE : 23 RUE DES GENETS 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
- GROUPEMENT FORESTIER DU GRAND BRIGNON : RTE DE CHALIFERT 77700 CHESSY
- MAME : 4 RUE SAINT ELOI 77700 CHESSY
- MASTERS CLASH ESPORT : 24 RUE DU FOSSE MIGNARD 77700 CHESSY
- MT DESIGN : 5 COUR DE MONTREMPE 77700 MAGNY-LE-HONGRE
- SCI DES EGLANTINES : 2 RUE DES COULOMMIERES 77700 CHESSY
- UN JOUR UN REVE : 19 GRANDE ALLEE VAPILLON 77700 SERRIS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SARL L'OURIKARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives