LOTUS 3
Présentation générale de LOTUS 3
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LOTUS 3 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LOTUS 3 est situé au 50 AV PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS 13
C'est une grande entreprise qui a été crée le jeudi 13 décembre 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 501600027 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 2 268 132,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 77.35Z ( Location et location-bail de matériels de transport aérien)
L'activité déclarée au greffe est : Location et location-bail de matériels de transport aérien
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 77.35Z (Location et location-bail de matériels de transport aérien), les activités sont :
- - avions
- - ballons à air chaud
- - la location et la location-bail de matériels de transport aérien, sans pilote :
- - location de montgolfières
Mais exclus
- - la location de matériels de transport aérien, avec pilote (cf51)
Chiffre d’affaire
LOTUS 3 à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 2 997 691.00 € pour un résultat de -196 020.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
LOTUS 3 est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si LOTUS 3 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR02501600027
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LOTUS 3 de part son activité de 77.35Z ( Location et location-bail de matériels de transport aérien) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- banquy, didier
- banquy, didier,
- boyer, franck,
- butte, christiane
- caisse nationale des caisses d'epargne et de prevoyance (cncep) représentée par milhaud, charles, adresse : 11 rue albéric magnard 75016 paris,
- chignard,
- riahi, françois
- riahi, françois,
- vaute, anne
Les modifications survenues dans l'administration de la société LOTUS 3
- 2008-05-31 : Président partant : CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (CNCEP) représentée par MILHAUD, Charles, Adresse : 11 rue Albéric Magnard 75016 Paris, nomination du Président : Banquy, Didier
- 2010-09-10 : Président partant : Banquy, Didier, nomination du Président : Riahi, François
- 2011-07-08 : modification du Commissaire aux comptes titulaire MAZARS
- 2011-10-31 : Président partant : Riahi, François, nomination du Président : Butte, Christiane
- 2013-08-23 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Boyer, Franck, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Vaute, Anne
- 2016-09-08 : nomination du Président : BPCE, modification du Membre du comité de contrôle Butte, Christiane
- 2019-09-20 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Chignard, nom d'usage : Veaute, Anne
Les autres mandats des administrateurs
- banquy, didier :
- 2016-05-10 : FIMINCO REIM (801249673)
- 2015-03-19 : FRANCE TELEVISIONS (432766947)
- 2008-05-31 : GCE SRD 007 (501689244)
- 2008-05-31 : GCE KALI 007 (501599880)
- 2008-05-31 : GCE ODE 007 (501682033)
- 2008-05-31 : GCE ONA 007 (501600258)
- 2008-05-31 : GCE VTR 007 (501600480)
- 2008-05-31 : GCE AVI 007 (501689160)
- 2008-05-31 : GCE FX 007 (501599658)
- 2008-05-31 : GCE ESKA 007 (501586341)
- 2008-05-31 : GCE TEO 007 (501689178)
- 2008-05-31 : GCE ZOE 007 (501600357)
- 2008-05-31 : GCE IDA 007 (501689210)
- banquy, didier, :
- 2016-09-25 : Grand Paris Aménagement (642036941)
- boyer, franck, :
- 2010-10-08 : CNP INVALIDITE, ACCIDENT, MALADIE - CNP I.A.M. (383024189)
- butte, christiane :
- 2013-01-02 : MUGE 1 SAS (501600258)
- 2012-08-21 : SAS PONANT 3 (513118950)
- 2012-08-21 : SAS PONANT 2 (434911582)
- 2011-10-31 : GCE ECLAIR 07 (499617983)
- 2011-10-31 : GCE ASAP (487786436)
- 2011-10-31 : GCE FX 007 (501599658)
- 2011-10-31 : GCE KALI 007 (501599880)
- 2011-10-30 : GCE AVI 007 (501689160)
- 2011-10-30 : GCE VTR 007 (501600480)
- 2011-10-30 : GCE IDA 007 (501689210)
- vaute, anne :
- 2013-08-23 : LOTUS 2 (501599880)
- 2013-08-23 : MUGE 1 SAS (501600258)
- 2013-08-23 : GCE FX 007 (501599658)
- 2013-08-23 : TWINS PARTICIPATIONS (501600357)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LOTUS 3 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LOTUS 3 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 501600027 00020 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2007-12-13 : jeudi 13 décembre 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 77.35Z : Location et location-bail de matériels de transport aérien |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Activité | |
Section | Activités de services administratifs et de soutien |
Sous section | Activités de location et location-bail |
Division | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens |
Activite | Location et location-bail de matériels de transport aérien |
Synonyme | location d'avions, location de ballons à air chaud, location de montgolfières, loueur d'avions, loueur de ballons à air chaud, loueur de montgolfières |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LOTUS 3- CO
2019 | 35 956 202.00 | 13 511 395.00 |
2018 | 22 444 807.00 | 16 669 227.00 |
2019 | 2 268 132.00 |
2018 | 2 268 132.00 |
2019 | 475 513.00 |
2018 | 460 058.00 |
2019 | 13 511 395.00 |
2018 | 16 669 227.00 |
2019 | 2 997 691.00 | |
2018 | 2 997 691.00 | 3 057 436.00 |
2019 | -196 020.00 |
2018 | -195 671.00 |
2019 | 475 513.00 |
2018 | 460 058.00 |
2019 | 11 511 502.00 | 8 209 568.00 |
2018 | 3 301 934.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LOTUS 3- dimanche 18 mai 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 18/05/2008N° RCS : 501600027 - Dénomination : GCE KOLA 007 - Adresse : 5 rue Masseran 75007 Paris - Activité : La prise, la détention et la gestion de participations directes ou indirectes dans toutes entreprises d'investissement, établissements de crédit, sociétés d'assurance et sociétés financières, immobilières, industrielles ou commerciales, l'acquisition et la gestion de toutes actions, obligations, parts et effets ou autres titres ou instruments financiers ainsi que tous droits mobiliers et immobiliers et la vente ou la réalisation de ces derniers sous quelque forme que ce soit. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Président : CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (CNCEP), Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD, Commissaire aux comptes suppléant : Boyer, Franck. .
- samedi 31 mai 2008: Modification
Bodacc B n°20080092 publié le 31/05/2008Annonce n° 1222 N° RCS : 501600027 - Dénomination : GCE KOLA 007 La prise, la détention et la gestion de participations directes ou indirectes dans toutes entreprises d'investissement, établissements de crédit, sociétés d'assurance et sociétés financières, immobilières, industrielles ou commerciales, l'acquisition et la gestion de toutes actions, obligations, parts et effets ou autres titres ou instruments financiers ainsi que tous droits mobiliers et immobiliers et la vente ou la réalisation de ces derniers sous quelque forme que ce soit. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (CNCEP) représentée par MILHAUD, Charles, Adresse : 11 rue Albéric Magnard 75016 Paris, nomination du Président : Banquy, Didier - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 05 août 2008: Depot des comptes
- jeudi 13 août 2009: Depot des comptes
- vendredi 10 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100176 publié le 10/09/2010Annonce n° 745 N° RCS : 501600027 - Dénomination : GCE KOLA 007 La prise, la détention et la gestion de participations directes ou indirectes dans toutes entreprises d'investissement, établissements de crédit, sociétés d'assurance et sociétés financières, immobilières, industrielles ou commerciales, l'acquisition et la gestion de toutes actions, obligations, parts et effets ou autres titres ou instruments financiers ainsi que tous droits mobiliers et immobiliers et la vente ou la réalisation de ces derniers sous quelque forme que ce soit. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Banquy, Didier, nomination du Président : Riahi, François - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 27 septembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 08 juillet 2011: Modification
Bodacc B n°20110132 publié le 08/07/2011Annonce n° 1100 N° RCS : 501600027 - Dénomination : GCE KOLA 007 - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire MAZARS - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 01 août 2011: Depot des comptes
- lundi 31 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110212 publié le 31/10/2011Annonce n° 1298 N° RCS : 501600027 - Dénomination : GCE KOLA 007 - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Riahi, François, nomination du Président : Butte, Christiane - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration
- vendredi 09 décembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110238 publié le 09/12/2011Annonce n° 2347 N° RCS : 501600027 - Dénomination : LOTUS 3 La prise, la détention et la gestion de participations directes ou indirectes dans toutes entreprises d'investissement, établissements de crédit, sociétés d'assurance et sociétés financières, immobilières, industrielles ou commerciales, l'acquisition et la gestion de toutes actions, obligations, parts et effets ou autres titres ou instruments financiers ainsi que tous droits mobiliers et immobiliers et la vente ou la réalisation de ces derniers sous quelque forme que ce soit. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination et l'activité de l'établissement principal
- dimanche 12 février 2012: Modification
Bodacc B n°20120030 publié le 12/02/2012Annonce n° 2457 N° RCS : 501600027 - Dénomination : LOTUS 3 - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 2268132 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mercredi 16 janvier 2013: Depot des comptes
- vendredi 23 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130162 publié le 23/08/2013Annonce n° 2198 N° RCS : 501600027 - Dénomination : LOTUS 3 - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 2268132 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Boyer, Franck, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Vaute, Anne - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 26 août 2013: Depot des comptes
- samedi 23 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 27 août 2015: Depot des comptes
- jeudi 08 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160176 publié le 08/09/2016Annonce n° 1069 N° RCS : 501600027 - Dénomination : LOTUS 3 - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 2268132 EUR - Administration : nomination du Président : BPCE, modification du Membre du comité de contrôle Butte, Christiane - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 19 septembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 11 août 2017: Depot des comptes
- mardi 23 octobre 2018: Depot des comptes
- vendredi 20 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190182 publié le 20/09/2019Annonce n° 977 N° RCS : 501600027 - Dénomination : LOTUS 3 - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 2268132 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Chignard, nom d'usage : Veaute, Anne - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 27 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LOTUS 3- vendredi 30 septembre 2011 : Fermé
5 RUE MASSERAN 75007 PARIS 7 - mercredi 02 novembre 2011 : Ouvert
50 AV PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS 13
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LOTUS 3- AIRINVEST 5 : ACTIPOLE 85 85170 BELLEVIGNY
- ALTITUDE 2.0 : 3 RUE SAINT CHARLES 72000 LE MANS
- AVOLON AEROSPACE FRANCE 15 : 3 RUE ST GEORGES 75009 PARIS 9
- FANCOURT FLIGHTSERVICE GMBH : RUDOLF-BREITSCHEID-STR. 187
- HANDE 5 : 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS 2
- ICIL PARIS IV : 3 RUE ST GEORGES 75009 PARIS 9
- IDN37285 AIRCRAFT LEASING : 3 RUE ST GEORGES 75009 PARIS 9
- IRIS LEASING NO.3 : 14 BD DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
- LE GOSIER : ACTIPOLE 85 85170 BELLEVIGNY
- OCD AVIATION : 22 RUE JEAN GOUJON 75008 PARIS 8
- PMDE SA SAL : 13 D'GENNERWISS
- SAMEVI 98 : LE ROCHAZAL 05130 TALLARD
- SARL LIMA : AERODROME DE VILLEFRANCHE TARARE 69620 FRONTENAS
- TRIPNNEY HELICOPTERE : LA GUILLEMETTE 25500 LES COMBES
- VICTAIR : 54 RUE DE BEZONS 92400 COURBEVOIE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LOTUS 3- BARSAN FLORIN CATALIN : 4 SQ DU LIMOUSIN 75013 PARIS 13
- DUVAL JOCELYNE : 14 RUE LE DANTEC 75013 PARIS 13
- GATIGNOL PEGGY : 124 BD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 13
- LE JULIETTE : 17 AV D'ITALIE 75013 PARIS 13
- OUTHMAN HASHEEM : 22 RUE CHARLES FOURIER 75013 PARIS 13
- PEREZ ADRIANA : 19 RUE DES TANNERIES 75013 PARIS 13
- ZHUANG LIHUA : 1 RUE GUSTAVE GEFFROY 75013 PARIS 13
- A.C.I. 2 : 7 RUE ABEL HOVELACQUE 75013 PARIS 13
- ASS FORMATI PERMANE PERSONNELS IMPRIMERI : 94 BD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 13
- BOUAYADI PERE ET FILS : 27 RUE DE LA COLONIE 75013 PARIS 13
- POLINFORMATIQUE : 8 AV DE CHOISY 75013 PARIS 13
- RETRAITE SPORTIVE DE PARIS : 65 RUE DU MOULIN DES PRES 75013 PARIS 13
- SCI DU 117 ROUTE DE LA REINE : 39 BD DE PORT ROYAL 75013 PARIS 13
- STEVY : 32 AV DES GOBELINS 75013 PARIS 13
- SYND.COPR. 27 RUE DE BRETAGNE 75003 PA : 103 RUE BOBILLOT 75013 PARIS 13
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LOTUS 3Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives