MUGE 1 SAS
Présentation générale de MUGE 1 SAS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MUGE 1 SAS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MUGE 1 SAS est situé au 50 AV PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS 13
C'est une grande entreprise qui a été crée le jeudi 13 décembre 2007 et qui est immatriculée sous le numéro 501600258 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 3 838 171,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 77.35Z ( Location et location-bail de matériels de transport aérien)
L'activité déclarée au greffe est : Location et location-bail de matériels de transport aérien
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 77.35Z (Location et location-bail de matériels de transport aérien), les activités sont :
- - avions
- - ballons à air chaud
- - la location et la location-bail de matériels de transport aérien, sans pilote :
- - location de montgolfières
Mais exclus
- - la location de matériels de transport aérien, avec pilote (cf51)
Chiffre d’affaire
MUGE 1 SAS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 6 987 720.00 € pour un résultat de -146 696.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
MUGE 1 SAS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si MUGE 1 SAS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR16501600258
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MUGE 1 SAS de part son activité de 77.35Z ( Location et location-bail de matériels de transport aérien) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- banquy, didier
- banquy, didier,
- boyer, franck,
- bpce
- butte, christiane
- butte, christiane,
- caisse nationale des caisses d'epargne et de prevoyance (cncep) représentée par milhaud, charles, adresse : 11 rue albéric magnard 75016 paris,
- chignard,
- riahi, françois
- riahi, françois,
- vaute, anne
Les modifications survenues dans l'administration de la société MUGE 1 SAS
- 2008-05-31 : Président partant : CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (CNCEP) représentée par MILHAUD, Charles, Adresse : 11 rue Albéric Magnard 75016 Paris, nomination du Président : Banquy, Didier
- 2010-09-14 : Président partant : Banquy, Didier, nomination du Président : Riahi, François
- 2011-07-17 : modification du Commissaire aux comptes titulaire MAZARS
- 2013-01-02 : Président partant : Riahi, François, nomination du Président : Butte, Christiane
- 2013-08-23 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Boyer, Franck, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Vaute, Anne
- 2016-09-28 : Président partant : Butte, Christiane, nomination du Président : BPCE
- 2019-09-20 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Chignard, nom d'usage : Veaute, Anne
Les autres mandats des administrateurs
- banquy, didier :
- 2016-05-10 : FIMINCO REIM (801249673)
- 2015-03-19 : FRANCE TELEVISIONS (432766947)
- 2008-05-31 : GCE KOLA 007 (501600027)
- 2008-05-31 : GCE TEO 007 (501689178)
- 2008-05-31 : GCE KALI 007 (501599880)
- 2008-05-31 : GCE IDA 007 (501689210)
- 2008-05-31 : GCE SRD 007 (501689244)
- 2008-05-31 : GCE VTR 007 (501600480)
- 2008-05-31 : GCE ODE 007 (501682033)
- 2008-05-31 : GCE FX 007 (501599658)
- 2008-05-31 : GCE ESKA 007 (501586341)
- 2008-05-31 : GCE AVI 007 (501689160)
- 2008-05-31 : GCE ZOE 007 (501600357)
- banquy, didier, :
- 2016-09-25 : Grand Paris Aménagement (642036941)
- boyer, franck, :
- 2010-10-08 : CNP INVALIDITE, ACCIDENT, MALADIE - CNP I.A.M. (383024189)
- bpce :
- 2021-01-29 : BPCE Financement (439869587)
- 2020-07-28 : SEPAMAIL.EU (501600480)
- 2019-09-01 : INGEPAR (414877829)
- 2016-10-20 : GCE ASAP (487786436)
- 2016-09-29 : ISSORIA (430174482)
- 2016-09-01 : LOTUS 2 (501599880)
- 2015-05-21 : P.AV IMMOBILIER (480455963)
- 2014-06-29 : CENTRE DE RELATION CLIENTS DIRECT ECUREUIL BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE (453710733)
- 2014-06-19 : BANQUE POPULAIRE IMAGES 11 (520696014)
- 2012-11-09 : VALOENERGIE (493454987)
- 2012-09-21 : S'MILES (445378870)
- 2011-12-15 : ISSORIA INTERNATIONAL TRADING (499517324)
- 2011-09-21 : SERVICES POUR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (304348709)
- 2011-06-16 : BANQUE POPULAIRE CREATION (487706418)
- 2011-05-29 : INFORMATIQUE CDC (775665433)
- 2011-02-13 : BANKEO (443125265)
- 2011-01-23 : HAUTE CLAIRE (480984632)
- 2010-12-10 : SCI PONANT PLUS (443783733)
- 2010-12-10 : SAS SOCIETE D'INVESTISSEMENT DU GROUPE BANQUES POPULAIRES (410352108)
- 2010-12-10 : GCE PARTICIPATIONS (491497996)
- butte, christiane :
- 2012-08-21 : SAS PONANT 3 (513118950)
- 2012-08-21 : SAS PONANT 2 (434911582)
- 2011-10-31 : GCE ASAP (487786436)
- 2011-10-31 : GCE KALI 007 (501599880)
- 2011-10-31 : GCE KOLA 007 (501600027)
- 2011-10-31 : GCE ECLAIR 07 (499617983)
- 2011-10-31 : GCE FX 007 (501599658)
- 2011-10-30 : GCE IDA 007 (501689210)
- 2011-10-30 : GCE AVI 007 (501689160)
- 2011-10-30 : GCE VTR 007 (501600480)
- vaute, anne :
- 2013-08-23 : TWINS PARTICIPATIONS (501600357)
- 2013-08-23 : LOTUS 2 (501599880)
- 2013-08-23 : LOTUS 3 (501600027)
- 2013-08-23 : GCE FX 007 (501599658)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MUGE 1 SAS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MUGE 1 SAS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 501600258 00021 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2007-12-13 : jeudi 13 décembre 2007 |
Activité principale de l'unité légale | 77.35Z : Location et location-bail de matériels de transport aérien |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Activité | |
Section | Activités de services administratifs et de soutien |
Sous section | Activités de location et location-bail |
Division | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens |
Activite | Location et location-bail de matériels de transport aérien |
Synonyme | location d'avions, location de ballons à air chaud, location de montgolfières, loueur d'avions, loueur de ballons à air chaud, loueur de montgolfières |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MUGE 1 SAS- CO
2019 | 77 656 265.00 | 24 354 810.00 |
2018 | 53 301 454.00 | 31 572 976.00 |
2019 | 3 838 171.00 |
2018 | 3 838 171.00 |
2019 | 1 792 533.00 |
2018 | 1 628 521.00 |
2019 | 24 354 810.00 |
2018 | 31 572 976.00 |
2019 | 6 987 720.00 | |
2018 | 6 987 720.00 | 7 198 500.00 |
2019 | -146 696.00 |
2018 | -146 174.00 |
2019 | 1 792 533.00 |
2018 | 1 628 521.00 |
2019 | 21 613 423.00 | 14 091 511.00 |
2018 | 7 521 911.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MUGE 1 SAS- dimanche 18 mai 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 18/05/2008N° RCS : 501600258 - Dénomination : GCE ONA 007 - Adresse : 5 rue Masseran 75007 Paris - Activité : La prise, la détention et la gestion de participations directes ou indirectes dans toutes entreprises d'investissement, établissements de crédit, sociétés d'assurance et sociétés financières, immobilières, industrielles ou commerciales, l'acquisition et la gestion de toutes actions, obligations, parts et effets ou autres titres ou instruments financiers ainsi que tous droits mobiliers et immobiliers et la vente ou la réalisation de ces derniers sous quelque forme que ce soit. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Président : CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (CNCEP), Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD, Commissaire aux comptes suppléant : Boyer, Franck. .
- samedi 31 mai 2008: Modification
Bodacc B n°20080092 publié le 31/05/2008Annonce n° 1228 N° RCS : 501600258 - Dénomination : GCE ONA 007 La prise, la détention et la gestion de participations directes ou indirectes dans toutes entreprises d'investissement, établissements de crédit, sociétés d'assurance et sociétés financières, immobilières, industrielles ou commerciales, l'acquisition et la gestion de toutes actions, obligations, parts et effets ou autres titres ou instruments financiers ainsi que tous droits mobiliers et immobiliers et la vente ou la réalisation de ces derniers sous quelque forme que ce soit. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (CNCEP) représentée par MILHAUD, Charles, Adresse : 11 rue Albéric Magnard 75016 Paris, nomination du Président : Banquy, Didier - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 05 août 2008: Depot des comptes
- jeudi 13 août 2009: Depot des comptes
- mardi 14 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100178 publié le 14/09/2010Annonce n° 1857 N° RCS : 501600258 - Dénomination : GCE ONA 007 La prise, la détention et la gestion de participations directes ou indirectes dans toutes entreprises d'investissement, établissements de crédit, sociétés d'assurance et sociétés financières, immobilières, industrielles ou commerciales, l'acquisition et la gestion de toutes actions, obligations, parts et effets ou autres titres ou instruments financiers ainsi que tous droits mobiliers et immobiliers et la vente ou la réalisation de ces derniers sous quelque forme que ce soit. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Banquy, Didier, nomination du Président : Riahi, François - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 27 septembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 10 mars 2011: Modification
Bodacc B n°20110049 publié le 10/03/2011Annonce n° 2301 N° RCS : 501600258 - Dénomination : MUGE 1 SAS L'acquisition d'un aéronef neuf de type a 330-300 Msn 1204 du constructeur airbus finance au moyen de concours bancaires et la mise à disposition Dudit aéronef à toute compagnie aérienne sous toute forme , y compris par location, crédit-bail ou vente avec réserve de propriété. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination, l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- dimanche 05 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110109 publié le 05/06/2011Annonce n° 792 N° RCS : 501600258 - Dénomination : MUGE 1 SAS L'acquisition d'un aéronef neuf de type a 330-300 Msn 1204 du constructeur airbus finance au moyen de concours bancaires et la mise à disposition Dudit aéronef à toute compagnie aérienne sous toute forme , y compris par location, crédit-bail ou vente avec réserve de propriété. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 3838171 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- dimanche 17 juillet 2011: Modification
Bodacc B n°20110137 publié le 17/07/2011Annonce n° 1027 N° RCS : 501600258 - Dénomination : MUGE 1 SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 3838171 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire MAZARS - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 08 août 2011: Depot des comptes
- mercredi 02 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130001 publié le 02/01/2013Annonce n° 1011 N° RCS : 501600258 - Dénomination : MUGE 1 SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 3838171 EUR - Administration : Président partant : Riahi, François, nomination du Président : Butte, Christiane - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 16 janvier 2013: Depot des comptes
- vendredi 23 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130162 publié le 23/08/2013Annonce n° 2242 N° RCS : 501600258 - Dénomination : MUGE 1 SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 3838171 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Boyer, Franck, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Vaute, Anne - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 26 août 2013: Depot des comptes
- mercredi 13 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 27 août 2015: Depot des comptes
- lundi 19 septembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 28 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160190 publié le 28/09/2016Annonce n° 878 N° RCS : 501600258 - Dénomination : MUGE 1 SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 3838171 EUR - Administration : Président partant : Butte, Christiane, nomination du Président : BPCE - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 11 août 2017: Depot des comptes
- vendredi 09 novembre 2018: Depot des comptes
- vendredi 20 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190182 publié le 20/09/2019Annonce n° 993 N° RCS : 501600258 - Dénomination : MUGE 1 SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 3838171 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Chignard, nom d'usage : Veaute, Anne - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 27 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MUGE 1 SAS- lundi 21 février 2011 : Fermé
5 RUE MASSERAN 75007 PARIS 7 - lundi 21 février 2011 : Ouvert
50 AV PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS 13
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MUGE 1 SAS- 3BAIRCRAFT : 34 RUE JEANNIOT 21000 DIJON
- ACG FRANCE 6280 : 3 RUE ST GEORGES 75009 PARIS 9
- AIRCRAFT SOLUTIONS 2018S-MSN 37291 LEASING SARL : 3 RUE ST GEORGES 75009 PARIS 9
- ARISTANIS : RTE ROUTE DE LUGO 20231 VENACO
- AVIA HORIZONS : 21 RUE DE LA CHAPELLE 56130 CAMOEL
- AVIATION EXPERTS : 77720 GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS
- CENTENNIAL AVIATION (FRANCE) 2 SARL : 3 RUE ST GEORGES 75009 PARIS 9
- ILFC FRANCE : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- IMCI : 16 ALL DE L INDUSTRIE 38450 VIF
- JETINVEST : 10 AV FRANKLIN D ROOSEVELT 75008 PARIS 8
- MUGE 3 : 50 AV PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS 13
- PANDA 5 : 50 AV PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS 13
- PILOTE EN FORME - PEF : 74 RTE DU MONT CINDRE 69450 SAINT CYR AU MONT D'OR
- W AIRCOLLECTION : 11 RUE DU COLISEE 75008 PARIS 8
- WEST IV FRANCE : 17 AV DIDIER DAURAT 31700 BLAGNAC
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MUGE 1 SAS- ALAIN LUCY : 25 RUE DUNOIS 75013 PARIS 13
- AYACH KARIM : 25 RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS 13
- BOURGIN CAMILLE : 199 AV DE CHOISY 75013 PARIS 13
- LABANI NOURREDINE : 2 RUE DU COLONEL DOMINE 75013 PARIS 13
- LECLERC LISON : 13 PL DE RUNGIS 75013 PARIS 13
- PINAUD GABRIELA : 103 RUE DE LA GLACIERE 75013 PARIS 13
- ZHANG XINYU : 50 RUE DU DISQUE 75013 PARIS 13
- GIRALDO-JEZEQUEL : 83 BD SAINT MARCEL 75013 PARIS 13
- KAMER PRIMEURS : 19 AV D'ITALIE 75013 PARIS 13
- NGUYEN TRAN 45 : 9 RUE DE LA VISTULE 75013 PARIS 13
- PHILIPPE TABOULET CONSEIL ET EXPERTISE : 81 RUE PASCAL 75013 PARIS 13
- SCI CHINATOWN PARIS : 8 AV DE CHOISY 75013 PARIS 13
- SCI DERMINA : 9 RUE DU DOCTEUR LERAY 75013 PARIS 13
- STRATEVA : 43 RUE BOBILLOT 75013 PARIS 13
- TAN TAI TAN LOC : 71 AV DE CHOISY 75013 PARIS 13
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MUGE 1 SASRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives