ABORDS
Présentation générale de ABORDS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ABORDS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ABORDS est situé au 5 AV JOSEPH HONORE ISNARD 06130 GRASSE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 07 janvier 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 501875249 au greffe de
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 12 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.21A ( Travaux d'installation électrique dans tous locaux)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.21A (Travaux d'installation électrique dans tous locaux), les activités sont :
- - câblage de réseau informatique et de télévision par câble, y compris les fibres optiques
- - câbles de télécommunications
- - câbles et appareils électriques
- - l'installation de :
- - l'installation de systèmes électriques de paiement pour parking
- - l'installation des systèmes d'alimentation de secours (groupes électrogènes)
- - la connexion d'appareils électriques et d'électroménagers, y compris le chauffage par plinthe chauffante
- - le montage des antennes d'immeubles
- - paraboles
- - systèmes d'alarme contre les effractions
- - systèmes d'alarme incendie
- - systèmes d'éclairage
Mais exclus
- - l'installation des matériels de contrôle ou de régulation industriels (cf33.2)
- - l'installation des systèmes de commande ou de sécurité pour voies ferrées (cf42.12Z)
- - la surveillance et la surveillance à distance de systèmes de sécurité électroniques tels que des dispositifs d'alarme anti-vol et d'alarme incendie, y compris leur installation et maintenance (cf80.20Z)
- - les opérations d'installation des matériels de production d'électricité dans les centrales (cf42.22Z)
Chiffre d’affaire
ABORDS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 203 949.00 € pour un résultat de -78 649.00 € grace à 3 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
ABORDS est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si ABORDS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR04501875249
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ABORDS de part son activité de 43.21A ( Travaux d'installation électrique dans tous locaux) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (28.1% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (19.2% des salariés)
- 01702 : Travaux publics ouvriers (14.3% des salariés)
- 02614 : Travaux publics ETAM (9.2% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (8.9% des salariés)
- 02409 : Travaux publics cadres (6.2% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (3% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.9% des salariés)
- 01912 : Métallurgie Haut Rhin (1.5% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ABORDS
- 2016-07-19 : Gérant : MOENECLAEY Sébastien en fonction le 09 Mai 2014 Gérant : COLAIRO Philippe en fonction le 13 Juillet 2016
- 2016-08-17 : Directeur général : MOENECLAEY Sébastien modification le 11 Août 2016 Directeur général : COLAIRO Philippe modification le 11 Août 2016 Président : V. E. C DEVELOPMENT en fonction le 11 Août 2016
- 2018-10-17 : Directeur général : COLAIRO Philippe modification le 11 Août 2016 ; Président : V.E.C DEVELOPMENT en fonction le 11 Août 2016
- 2019-08-18 : Président : V.E.C DEVELOPMENT modification le 23 Octobre 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ABORDS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ABORDS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 501875249 00051 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2008-01-07 : lundi 07 janvier 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 43.21A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux d'installation électrique, plomberie et autres travaux d'installation |
Activite | Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
Synonyme | installateur électrique, électricien |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ABORDS- CO
2019 | 562 874.00 | 488 134.00 |
2018 | 74 740.00 | 522 655.00 |
2019 | 12 000.00 |
2018 | 12 000.00 |
2019 | -68 445.00 |
2018 | 35 173.00 |
2019 | 488 134.00 |
2018 | 522 655.00 |
2019 | 1 203 949.00 | 1 203 949.00 |
2018 | 1 890 771.00 |
2019 | -78 649.00 |
2018 | 56 139.00 |
2019 | -68 445.00 |
2018 | 35 173.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ABORDS- lundi 07 janvier 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 07/01/2008N° RCS : 501875249 - Dénomination : ABORDS - Adresse : - Activité : tous travaux d'installation électrique, alarme, climatisation, chauffage, Vmc (ventilation mécanique Controlé) et consultant et négoce dans toutes Ces formes dans le cadre de l'objet principal. - forme juridique : Société à responsabilité limitée société à associé unique - capital : 8000.00 EUR - Administration : Gérant : MOENECLAEY Sébastien.
- mercredi 23 septembre 2009: Depot des comptes
- lundi 11 octobre 2010: Depot des comptes
- lundi 19 septembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 07 septembre 2012: Depot des comptes
- mardi 19 novembre 2013: Depot des comptes
- jeudi 15 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140093 publié le 15/05/2014Annonce n° 163 N° RCS : 501875249 - Dénomination : ABORDS Electricité générale bâtiment domotique. - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège. Reprise de l'activité après suspension.
- vendredi 08 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 06 août 2015: Depot des comptes
- mardi 19 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160140 publié le 19/07/2016Annonce n° 182 N° RCS : 501875249 - Dénomination : ABORDS - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 12000.00 EUR - Administration : Gérant : MOENECLAEY Sébastien en fonction le 09 Mai 2014 Gérant : COLAIRO Philippe en fonction le 13 Juillet 2016 - Modification : Modification du capital. Modification de représentant..
- mercredi 17 août 2016: Depot des comptes
- mercredi 17 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160160 publié le 17/08/2016Annonce n° 4 N° RCS : 501875249 - Dénomination : ABORDS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : MOENECLAEY Sébastien modification le 11 Août 2016 Directeur général : COLAIRO Philippe modification le 11 Août 2016 Président : V. E. C DEVELOPMENT en fonction le 11 Août 2016 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant..
- mardi 27 février 2018: Depot des comptes
- mercredi 18 juillet 2018: Depot des comptes
- mercredi 17 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180198 publié le 17/10/2018Annonce n° 11 N° RCS : 501875249 - Dénomination : ABORDS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : COLAIRO Philippe modification le 11 Août 2016 ; Président : V.E.C DEVELOPMENT en fonction le 11 Août 2016 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 13 août 2019: Depot des comptes
- dimanche 18 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190158 publié le 18/08/2019Annonce n° 64 N° RCS : 501875249 - Dénomination : ABORDS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : V.E.C DEVELOPMENT modification le 23 Octobre 2018 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 14 février 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ABORDS- mardi 22 avril 2014 : Fermé
17 CHE DES CHEVREFEUILLES 06130 GRASSE - dimanche 01 juillet 2012 : Ouvert
8 PL GENERAL BERTRAND 06590 THEOULE-SUR-MER - mardi 22 avril 2014 : Ouvert
300 RTE DE TIRAGON 06370 MOUANS-SARTOUX - vendredi 01 avril 2016 : Fermé
1486 AV DE LA PLAINE 06250 MOUGINS - dimanche 01 septembre 2019 : Ouvert
5 AV JOSEPH HONORE ISNARD 06130 GRASSE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ABORDS- DELBERGHE GEORGES : 139 RUE DU CLINQUET 59200 TOURCOING
- DELHAYE CHRISTIAN : 231 AV SAINTE MARGUERITE 06200 NICE
- DESIDERI ERIC : 33 BD LAMARTINE 13600 LA CIOTAT
- EL OUNI MEHDI : 318 RUE LE CORBUSIER 83500 LA SEYNE-SUR-MER
- EZELIN ABEL : PETITES ANSES 97136 TERRE-DE-BAS
- FATTICCI LUDOVIC : 18 RUE DE L HUBAC 04000 DIGNE-LES-BAINS
- GOZZI SYLVAIN : 9 CHE DES SERRES 06200 NICE
- AXE OHM : 54 RUE ANTOINE JACQUET 01200 VALSERHONE
- DUBECQ ET FILS : ESCALES 40500 SAINT-SEVER
- ELEC SYSTEM : 3 RUE DU MARECHAL FOCH 78350 JOUY-EN-JOSAS
- EURL FAUCHET LIONEL : RUE GUSTAVE FERRIE 17180 PERIGNY
- FILIPE SANTOS : 4 RUE ANDRE MESSAGER 78390 BOIS D'ARCY
- MARTINEZ CONCEPT : 4 LE CLOS DE LANCIRE 34560 POUSSAN
- R.C.F. : 22 RUE DU LEVANT 26140 SAINT RAMBERT D'ALBON
- SARL LAURELEC : 111 RTE DE CHAMBLES 42240 CALOIRE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ABORDS- CAMBALOVA BEATA : 45 AV GUY DE MAUPASSANT 06130 GRASSE
- CHAABANE KAMEL : 9 BD ALBERT 1ER 06130 GRASSE
- DHIEUX SANDY : 33 RUE BOURGAREL BENOIT 06130 GRASSE
- EDMOND-BEHAR PIERRE-YVES : 10 AV JEAN BAPTISTE GUIGUES 06130 GRASSE
- GOUIN PATRICIA : 6 AV HENRI DUNANT 06130 GRASSE
- MUSSOU FLORENCE : 103 AV SIDI BRAHIM 06130 GRASSE
- PEREZ LAURA : 9 BD ALBERT 1ER 06130 GRASSE
- JR CONSEIL : 2 CRS HONORE CRESP 06130 GRASSE
- MRSF : 86 CHE DU CARIGNAN PLASCASSIER 06130 GRASSE
- OFFENBACH : 115 RTE DE CANNES 06130 GRASSE
- RENOUER SCIC : 9 CHE DU LAC 06130 GRASSE
- SAIN BIO'Z : 8 AV ROUMANILLE 06130 GRASSE
- SCEA JARDINS DE LA CASCADE PARFUMEE : 81 RUE JEANNE JUGAN 06130 GRASSE
- SCI BASTIDE SAINT ANTOINE : 48 AV HENRI DUNANT 06130 GRASSE
- UNE TROUPE DE PAS SAGES : 13 AV JEAN AICART 06130 GRASSE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ABORDSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives