SILT
Présentation générale de SILT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SILT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SILT est situé au PLT DU COUDRIER 95650 BOISSY L'AILLERIE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 06 février 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 502550312 au greffe de
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 80 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 70.10Z ( Activités des sièges sociaux)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sièges sociaux
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 70.10Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- - les activités de gestion des filiales
- - les activités des bureaux locaux et régionaux
- - les activités des sièges administratifs centralisés
- - les activités des sièges d'entreprise
- - les activités des sièges sociaux
Mais exclus
- - les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Chiffre d’affaire
SILT à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 285 834.00 € pour un résultat de 245 154.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
SILT est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SILT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR27502550312
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SILT de part son activité de 70.10Z ( Activités des sièges sociaux) sont :
- 00650 : Métallurgie cadres (10% des salariés)
- 00044 : Industries chimiques (8.5% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (7.8% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (5.4% des salariés)
- 01388 : Industrie du pétrole (5.4% des salariés)
- 00176 : Industrie pharmaceutique (4.1% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (3.9% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (2.9% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (2.5% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (2.5% des salariés)
- 01512 : Promotion construction (1.6% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.6% des salariés)
- 02409 : Travaux publics cadres (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.4% des salariés)
- 01413 : Travail temporaire permanents (1.3% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.2% des salariés)
- 01527 : Immobilier (1.2% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.1% des salariés)
- 02264 : Hospitalisation privée (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (35% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SILT
- 2008-10-30 : Président : LEFEVRE Pierrick Rene Ernest Louis. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A. Commissaire aux comptes suppléant : FRUCHARD Clement. Directeur général : TEIXEIRA Alcidio en fonction le 21 Octobre 2008.
- 2012-09-21 : Président : LEFEVRE Pierrick Rene Ernest Louis Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A Commissaire aux comptes suppléant : FRUCHARD Clement Directeur général : TEIXEIRA Alcidio en fonction le 21 Octobre 2008 Directeur général délégué : GESBERT Liliane Raymonde Andrée Georgette en fonction le 13 Septembre 2012
- 2013-08-04 : Président : LEFEVRE Pierrick Rene Ernest Louis Directeur général : TEIXEIRA Alcidio en fonction le 21 Octobre 2008 Directeur général délégué : GESBERT Liliane Raymonde Andrée Georgette en fonction le 13 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE en fonction le 26 Juillet 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD en fonction le 26 Juillet 2013
- 2016-04-10 : Directeur général : LEFEVRE Pierrick Rene Ernest Louis modification le 05 Avril 2016 Président : TEIXEIRA Alcidio modification le 05 Avril 2016 Directeur général délégué : GESBERT Liliane Raymonde Andrée Georgette en fonction le 13 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE en fonction le 26 Juillet 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD en fonction le 26 Juillet 2013
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SILT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SILT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 502550312 00016 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2008-02-06 : mercredi 06 février 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 70.10Z : Activités des sièges sociaux |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Division | Activités des sièges sociaux |
Activite | Activités des sièges sociaux |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SILT- CO
2020 | 3 168 593.00 | 3 168 593.00 |
2019 | 3 100 760.00 |
2020 | 80 000.00 |
2019 | 80 000.00 |
2020 | 284 965.00 |
2019 | 78 078.00 |
2020 | 3 168 593.00 |
2019 | 3 100 760.00 |
2020 | 285 834.00 | 285 834.00 |
2019 | 257 501.00 |
2020 | 245 154.00 |
2019 | 78 258.00 |
2020 | 284 965.00 |
2019 | 78 078.00 |
2020 | 1 047 345.00 | 726 888.00 |
2019 | 320 457.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SILT- mercredi 06 février 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 06/02/2008N° RCS : 502550312 - Dénomination : SILT - Adresse : - Activité : toutes opérations industrielles et commerciales tant en France qu'à l'étranger se rapportant à l'achat la gestion la vente de tous titres de sociétés a la gestion de Ces participations à l'acquisition de toutes participations dans toutes sociétés la fourniture de toutes prestations de gestion comptabilité assistance technique et financière. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 200000.00 EUR - Administration : Président : LEFEVRE Pierrick Rene Ernest Louis. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A. Commissaire aux comptes suppléant : FRUCHARD Clement.
- jeudi 30 octobre 2008: Modification
Bodacc B n°20080198 publié le 30/10/2008Annonce n° 2760 N° RCS : 502550312 - Dénomination : SILT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : LEFEVRE Pierrick Rene Ernest Louis. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A. Commissaire aux comptes suppléant : FRUCHARD Clement. Directeur général : TEIXEIRA Alcidio en fonction le 21 Octobre 2008. - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 03 décembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 02 septembre 2009: Depot des comptes
- mardi 28 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 03 octobre 2011: Depot des comptes
- lundi 10 septembre 2012: Depot des comptes
- vendredi 21 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120183 publié le 21/09/2012Annonce n° 1281 N° RCS : 502550312 - Dénomination : SILT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : LEFEVRE Pierrick Rene Ernest Louis Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A Commissaire aux comptes suppléant : FRUCHARD Clement Directeur général : TEIXEIRA Alcidio en fonction le 21 Octobre 2008 Directeur général délégué : GESBERT Liliane Raymonde Andrée Georgette en fonction le 13 Septembre 2012 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 04 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130149 publié le 04/08/2013Annonce n° 2306 N° RCS : 502550312 - Dénomination : SILT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : LEFEVRE Pierrick Rene Ernest Louis Directeur général : TEIXEIRA Alcidio en fonction le 21 Octobre 2008 Directeur général délégué : GESBERT Liliane Raymonde Andrée Georgette en fonction le 13 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE en fonction le 26 Juillet 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD en fonction le 26 Juillet 2013 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 17 septembre 2013: Depot des comptes
- samedi 16 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 06 août 2015: Depot des comptes
- dimanche 10 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160071 publié le 10/04/2016Annonce n° 3274 N° RCS : 502550312 - Dénomination : SILT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : LEFEVRE Pierrick Rene Ernest Louis modification le 05 Avril 2016 Président : TEIXEIRA Alcidio modification le 05 Avril 2016 Directeur général délégué : GESBERT Liliane Raymonde Andrée Georgette en fonction le 13 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE en fonction le 26 Juillet 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD en fonction le 26 Juillet 2013 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 07 octobre 2016: Depot des comptes
- vendredi 13 octobre 2017: Depot des comptes
- mardi 16 octobre 2018: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SILT- mercredi 01 octobre 2008 : Ouvert
PLT DU COUDRIER 95650 BOISSY L'AILLERIE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SILT- 3C INVEST : 9 AV SISLEY 92150 SURESNES
- ABSCISSE : 30 RUE DE LA REDOUTE 21850 SAINT-APOLLINAIRE
- DS : 4 RUE NICOLAS LEBLANC 59000 LILLE
- FIDETA HOLDING : CAR JEAN MONNET 60200 COMPIEGNE
- FINNLEY SA : 1 RUE GOETHE
- HOLDING ASDS : 18 RUE LOUIS DUBREUIL 76000 ROUEN
- JR : 25 RUE MARBEUF 75008 PARIS 8
- K-AGE : 17 RUE DES ECOLES 13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE
- L'HEDONISTE : 6 RUE LEJEMPTEL 94300 VINCENNES
- MADILINA TRANSPORT CONSULTING PRIVATE LIMITED : N6/469 VALLATTUTHARA
- MLF : 12 CHE DU FACTEUR 31150 GAGNAC-SUR-GARONNE
- PGO CONSULTING : 4 RUE PIERRE DE MONTREUIL 95660 CHAMPAGNE-SUR-OISE
- SGD GROUP : 14 TERRASSE BELLINI 92800 PUTEAUX
- SPFPL FINANCIERE PINOT : 2 RUE JEAN FOLLAIN 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
- VELL : 21 AV FOCH 59800 LILLE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SILT- BEAUFRERE CHRISTELLE : 22 RUE DU PAROUSET 95650 GENICOURT
- NGAMUNGWELA GLOIRE-PAUL : 2 RUE RASPAIL 95650 BOISSY L'AILLERIE
- TABYI JAWED : 37 RUE DES FOSSETTES 95650 GENICOURT
- TRIAL PHILIPPE : 11 RUE MACAIGNE FORTIER 95650 BOISSY L'AILLERIE
- @XAGONE SARL : 25 RUE FERDINAND JACOB 95650 BOISSY L'AILLERIE
- APONEM : 41 RUE DES FOSSETTES 95650 GENICOURT
- BJLC IMMO : 4 RUE DU PAROUSET 95650 GENICOURT
- DLP LEGROS : 30 PARC D'ACTIVITES DU COUDRIER 95650 BOISSY L'AILLERIE
- EDA : 66 RUE PASTEUR 95650 BOISSY L'AILLERIE
- HABILIS CORP : 34 CHE DE GEROCOURT 95650 BOISSY L'AILLERIE
- IDEAL : 12 RUE DE LA REPUBLIQUE 95650 BOISSY L'AILLERIE
- LA CUEILLETTE DE CERGY : CHE DE COURCELLES 95650 PUISEUX-PONTOISE
- PETITE OLIVE : 1 RUE DU MOULIN 95650 MONTGEROULT
- SCI CRISTAL : 14 RUE MACAIGNE FORTIER 95650 BOISSY L'AILLERIE
- SCI DE L EGLISE : 23 RUE DE LA LIBERATION 95650 COURCELLES-SUR-VIOSNE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SILTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives