BAVETH
Présentation générale de BAVETH
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société BAVETH et ses dirigeants.
Immatriculation
La société BAVETH est situé au 19 RUE MIOLLIS 06000 NICE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 mars 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 503261414 au greffe de
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 10 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.11B ( Commerce d'alimentation générale)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce d'alimentation générale
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.11B (Commerce d'alimentation générale), les activités sont :
- - le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente inférieure à 120 m²
Chiffre d’affaire
BAVETH à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -2 933.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
BAVETH est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si BAVETH est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR12503261414
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à BAVETH de part son activité de 47.11B ( Commerce d'alimentation générale) sont :
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (57.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (27.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (15.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société BAVETH
- 2014-04-08 : Gérant : ENG Pikoun André en fonction le 28 Mars 2014
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société BAVETH et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | BAVETH |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 503261414 00018 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2008-03-01 : samedi 01 mars 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 47.11B : Commerce d'alimentation générale |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail en magasin non spécialisé |
Activite | Commerce d'alimentation générale |
Synonyme | épicier, vendeur en épicerie, détaillant d'alimentation générale |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de BAVETH- CO
2019 | 529 087.00 | 439 766.00 |
2018 | 89 321.00 |
2019 | 10 000.00 |
2018 |
2019 | -2 933.00 |
2018 |
2019 | 439 766.00 |
2018 |
2019 | 142 287.00 |
2018 | 142 287.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société BAVETH- mercredi 09 avril 2008: Vente
Bodacc A publié le 21/03/2008Annonce n° 115 N° RCS : 503261414 - Dénomination : BAVETH 19 rue Miollis 06000 Nice alimentation générale bazar. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 10000.00 EUR - Administration : Gérant : AM Vechara. - Categorie : Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation - Journal : Tribune - Opposition : Au Mandataire Me Yves ROUSSARIE, 67 boulevard Victor Hugo 06000 NICE pour la validité et pour la correspondance - Origine : Achat d'un fonds de commerce
- lundi 24 août 2009: Depot des comptes
- mardi 07 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 12 septembre 2011: Depot des comptes
- lundi 03 septembre 2012: Depot des comptes
- lundi 02 septembre 2013: Depot des comptes
- mardi 08 avril 2014: Modification
Bodacc B n°20140069 publié le 08/04/2014Annonce n° 85 N° RCS : 503261414 - Dénomination : BAVETH - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : ENG Pikoun André en fonction le 28 Mars 2014 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 08 août 2014: Depot des comptes
- lundi 31 août 2015: Depot des comptes
- lundi 29 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 17 août 2017: Depot des comptes
- mardi 06 août 2019: Depot des comptes
- lundi 30 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société BAVETH- jeudi 13 mars 2008 : PROMO ASIE Ouvert
19 RUE MIOLLIS 06000 NICE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société BAVETH- AZAHAF AICHA : 3 RUE DU GRAND NOYER 91620 LA VILLE-DU-BOIS
- BAUVAL JORDAN : LA PERINIERE 44210 PORNIC
- BOURA CHADHOULI : 33 RUE FOUNDI AHMED MARI 97600 KOUNGOU
- EL FAKIR LAHOUCINE : 12 RUE DU GENERAL BRADLEY 50490 SAINT-SAUVEUR-VILLAGES
- KESKINER MUSTAFA : 24 AV EDGARD BOUTARIC 28200 CHATEAUDUN
- LACHGER MOHAMED : 103 RUE DE PATAY 75013 PARIS 13
- LAMOTHE MURIEL : 6 PL DE L ANCIENNE BASTIDE 40270 CAZERES SUR L'ADOUR
- LOUIS YOLANDE : BEAUSEJOUR JAMBETTE 97200 FORT-DE-FRANCE
- MAMINDY PAJANY ANDRE : 88 RTE NATIONALE 2 97439 SAINTE-ROSE
- AKSHA : 77 RUE DE PATAY 75013 PARIS 13
- ANA UNI GROUP : 5 RUE VOLTAIRE 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- CHEZ SEVERINE : 6 RUE DES TUILERIES 85120 SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN
- COMPTOIR BOURBON : 7 LES BASSES DE LAMENIL 88000 DINOZE
- LE COMPTOIR DE L'EPICIER : 17 RUE DES VIGNES 31330 LARRA
- SAS VAISS SHOP ALIMENTATION : 17 RUE GERANDO 75009 PARIS 9
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société BAVETH- BEN ALOUANE ALI : 1 RUE DIDEROT 06000 NICE
- COJOCARU DENIS : 1 RUE JOSEPH GAZAN 06000 NICE
- HUERTAS HENRY : 43 AV JEAN MEDECIN 06000 NICE
- ILLOUZ GREGORY : 91 PRO DES ANGLAIS 06000 NICE
- PATRASCU CRISTINA : 37 BD FRANCOIS GROSSO 06000 NICE
- SCHRICKEL SUZANNE : 3 RUE PROFESSEUR DELVALLE 06000 NICE
- 11 ET 11 BIS AVENUE PAULIANI : 11 AV PAULIANI 06000 NICE
- INDIVISION ALBONICO : 28 RUE HOTEL DES POSTES 06000 NICE
- MEZNI COIFFURE : 66 BD DE LA MADELEINE 06000 NICE
- POURQUOI PAS : 21 BD CIMIEZ 06000 NICE
- SARL FRANCE RIVIERA SERVICES : 145 RUE DE FRANCE 06000 NICE
- SCI DU 3 RUE DES ALOUETTES A THIAIS : 23 RLE STE CATHERINE 06000 NICE
- SCI VLADEX : 64 AV DU DAUPHINE 06000 NICE
- SNC CLUB DE LA FEMME CLEO COIFFURE : 5 RUE GUSTAVE DELOYE 06000 NICE
- TORAL AZUR : 23 RUE PAUL DEROULEDE 06000 NICE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société BAVETHRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives