SOGIVILLIERS
Présentation générale de SOGIVILLIERS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOGIVILLIERS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOGIVILLIERS est situé au 42 RUE DU GENERAL DE GAULLE 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
C'est une grande entreprise qui a été crée le mardi 08 juillet 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 505135236 au greffe de
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société en nom collectif au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.11C ( Supérettes)
L'activité déclarée au greffe est : Supérettes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.11C (Supérettes), les activités sont :
- - le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente comprise entre 120 et 400 m²
Chiffre d’affaire
SOGIVILLIERS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 2 341 948.00 € pour un résultat de 84 501.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
SOGIVILLIERS est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SOGIVILLIERS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR37505135236
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOGIVILLIERS de part son activité de 47.11C ( Supérettes) sont :
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (59.2% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (30.4% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOGIVILLIERS
- 2009-07-29 : Associé : SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION en fonction le 31 Décembre 2008 Associé : DISTRIBERGER en fonction le 31 Décembre 2008 Gérant : KOENIGKHEIT Gérard en fonction le 21 Juillet 2009
- 2013-04-17 : Gérant Associé : SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION modification le 08 Avril 2013 Associé : DISTRIBERGER en fonction le 31 Décembre 2008
- 2016-02-19 : Gérant : SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION modification le 12 Février 2016 Associé : HOLDIMAG en fonction le 12 Février 2016
- 2016-03-31 : Associé : HOLDIMAG en fonction le 12 Février 2016 Gérant : RUNGE Gilles en fonction le 24 Mars 2016
- 2018-12-19 : Associé : BENHAFIT LIMOGES en fonction le 17 Décembre 2018 ; Gérant : OTTAVI Sandra, Francine en fonction le 17 Décembre 2018 ; Associé : BENHACO en fonction le 17 Décembre 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOGIVILLIERS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOGIVILLIERS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 505135236 00022 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5202 Société en nom collectif |
Date de création de l'unité légale | 2008-07-08 : mardi 08 juillet 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 47.11C : Supérettes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail en magasin non spécialisé |
Activite | Supérettes |
Synonyme | épicier, supérette, vendeur en épicerie, détaillant d'alimentation générale |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOGIVILLIERS- CO
2019 | 1 351 678.00 | 991 838.00 |
2018 | 359 840.00 | 1 940 303.00 |
2019 | 82 872.00 |
2018 | 770 777.00 |
2019 | 991 838.00 |
2018 | 1 940 303.00 |
2019 | 2 341 948.00 | 2 341 948.00 |
2018 | 2 406 870.00 |
2019 | 84 501.00 |
2018 | 17 965.00 |
2019 | 82 872.00 |
2018 | 770 777.00 |
2019 | 285 624.00 |
2018 | 285 624.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOGIVILLIERS- mardi 09 décembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080225 publié le 09/12/2008Annonce n° 1529 N° RCS : 505135236 - Dénomination : SOGIVILLIERS - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : - Modification : Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination.
- mercredi 31 décembre 2008: Vente
Bodacc A publié le 16/12/2008Annonce n° 1415 N° RCS : 505135236 - Dénomination : SOGIVILLIERS 42 rue du Général de Gaulle 94350 Villiers-sur-Marne cession de droit au bail des locaux. - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 5000.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Affiches parisiennes - Opposition : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance SCP Christophe PEREIRE - Nicolas CHAIGNEAU - Avocats 29 Boulevard Saint Martin 75003 PARIS - Origine : Achat d'un fonds de commerce
- mardi 13 janvier 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 13/01/2009N° RCS : 505135236 - Dénomination : SOGIVILLIERS - Adresse : - Activité : l'exploitation d'un magasin de type supermarché. - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 5000.00 EUR - Administration : Gérant : QUELIN Olivier. Associé : SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION. Associé : DISTRIBERGER.
- mercredi 29 juillet 2009: Modification
Bodacc B n°20090143 publié le 29/07/2009Annonce n° 1722 N° RCS : 505135236 - Dénomination : SOGIVILLIERS - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Associé : SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION en fonction le 31 Décembre 2008 Associé : DISTRIBERGER en fonction le 31 Décembre 2008 Gérant : KOENIGKHEIT Gérard en fonction le 21 Juillet 2009 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 14 août 2009: Depot des comptes
- jeudi 19 août 2010: Depot des comptes
- lundi 18 juillet 2011: Depot des comptes
- lundi 18 juin 2012: Depot des comptes
- mercredi 17 avril 2013: Modification
Bodacc B n°20130075 publié le 17/04/2013Annonce n° 3742 N° RCS : 505135236 - Dénomination : SOGIVILLIERS - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Gérant Associé : SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION modification le 08 Avril 2013 Associé : DISTRIBERGER en fonction le 31 Décembre 2008 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 22 octobre 2013: Depot des comptes
- lundi 01 septembre 2014: Depot des comptes
- vendredi 19 février 2016: Modification
Bodacc B n°20160035 publié le 19/02/2016Annonce n° 1659 N° RCS : 505135236 - Dénomination : SOGIVILLIERS - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 607000.00 EUR - Administration : Gérant : SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATION modification le 12 Février 2016 Associé : HOLDIMAG en fonction le 12 Février 2016 - Modification : Modification du capital. Modification de représentant..
- jeudi 03 mars 2016: Depot des comptes
- jeudi 31 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160064 publié le 31/03/2016Annonce n° 2534 N° RCS : 505135236 - Dénomination : SOGIVILLIERS - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Associé : HOLDIMAG en fonction le 12 Février 2016 Gérant : RUNGE Gilles en fonction le 24 Mars 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 15 novembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 03 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 21 août 2018: Depot des comptes
- mercredi 19 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180242 publié le 19/12/2018Annonce n° 2254 N° RCS : 505135236 - Dénomination : SOGIVILLIERS - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Associé : BENHAFIT LIMOGES en fonction le 17 Décembre 2018 ; Gérant : OTTAVI Sandra, Francine en fonction le 17 Décembre 2018 ; Associé : BENHACO en fonction le 17 Décembre 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 04 juin 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOGIVILLIERS- vendredi 12 décembre 2008 : Fermé
9 RUE COLONEL DE ROCHEBRUNE 92500 RUEIL-MALMAISON - jeudi 31 décembre 2009 : Ouvert
42 RUE DU GENERAL DE GAULLE 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOGIVILLIERS- BEN EL HAJ SALWA : 12 RUE DE LA REPUBLIQUE 38110 LA TOUR-DU-PIN
- PUIG JEAN : 15 RUE MARCELLIN FABRE 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
- SIRE CHRISTIAN : 2 PL DU PORTAIL BAS 34210 OLONZAC
- THIBERT JEAN : PL GEOFFROY GUICHARD 42110 FEURS
- VERSACE CHARLENE : 16 CRS LAFAYETTE 69003 LYON 3EME
- CHEZ LILIANE : 18 AV DE LA REPUBLIQUE 15000 AURILLAC
- DISTRICHEL : 63 AV DE LA RESISTANCE 77500 CHELLES
- HERY ET COMPAGNIE : 18 RUE GRANDE 41290 OUCQUES LA NOUVELLE
- M.SADIQ : 85 RUE DE STRASBOURG 93200 SAINT-DENIS
- MAREST : 123 BD BRUNE 75014 PARIS 14
- MILOSA : 10 AV DE LA MOSSON 34880 LAVERUNE
- N.T : 67 RUE DE MEAUX 93410 VAUJOURS
- PIERRETTE MARKET : PIERRETTE 97129 LAMENTIN
- SOLENA DISTRIBUTION : 29 RUE DU MAIL 30900 NIMES
- VINS TERROIRS ET TRADITIONS : 6 PL VICTOR GENTILLE 40510 SEIGNOSSE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOGIVILLIERS- BESNER CHRISTINE : 7 CHE DES PRUNAIS 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
- DAOUD MOKHLES : 11 RUE LEON BOURGEOIS 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
- HADJA MARYAM : PL FREDERIC MISTRAL 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
- LAKROUZ MOHAMED : 15 RUE DU GENERAL DE GAULLE 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
- NOISY LE GRAND BRAYAN : RUE FREDERIC PASSY 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
- SEVERINO PEDRO : 17 AV DES MARGUERITES 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
- BMAE : 105 RUE DU GENERAL DE GAULLE 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
- CO COMED : 3 AV DES FRERES LUMIERE 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
- IMMO MSL : 149 RUE DU GENERAL DE GAULLE 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
- INDIVISION GIROS : 31 RUE DU GENERAL LECLERC 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
- LES FRANGINES : 99 RUE DU GENERAL DE GAULLE 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
- SCI DESMONT : 11 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
- SCI MAUGER : 16 ALL DES MESANGES 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
- SWS GROUP : 8 RUE LOUIS LENOIR 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
- TOULLEC DANCOING & ASSOCIES : 3 BD GEORGES MELIES 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOGIVILLIERSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives