PLELMOS
Présentation générale de PLELMOS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PLELMOS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PLELMOS est situé au 1 RUE DES DARDANELLES 75017 PARIS 17
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 01 juin 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 505184895 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 12 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.99C ( Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.99C (Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment), les activités sont :
- - gros uvre de bâtiment sans responsabilité globale de la construction
- - les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- - maçonnerie et travaux courants de béton armé
- - maçonnerie, pavage
- - montage d'armatures destinées aux coffrages en béton
- - réalisation de clôtures en maçonnerie ou en plaques de béton
- - réalisation de raccordements à la voirie et aux réseaux divers (hors travaux de tranchées)
Chiffre d’affaire
PLELMOS à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 30 920.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
PLELMOS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si PLELMOS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR22505184895
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PLELMOS de part son activité de 43.99C ( Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (47.9% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (36.9% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (6.1% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (2.4% des salariés)
- 01702 : Travaux publics ouvriers (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société PLELMOS
- 2010-09-28 : Gérant : VIERSAC Grégory en fonction le 16 Septembre 2010
- 2012-06-30 : Gérant : YRIUX Liliane en fonction le 21 Juin 2012
- 2016-03-20 : Gérant : YRIUS Liliane en fonction le 25 Janvier 2013 Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Arnaud en fonction le 14 Mars 2016 Commissaire aux comptes titulaire : S. L. G. EXPERTISE en fonction le 14 Mars 2016
- 2016-04-01 : Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Arnaud en fonction le 14 Mars 2016 Commissaire aux comptes titulaire : S. L. G. EXPERTISE en fonction le 14 Mars 2016 Gérant : DOMINGUES GONCALVES José Miguel en fonction le 25 Mars 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PLELMOS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PLELMOS |
Dénomination usuelle de l'unité légale | PLELMOS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 505184895 00058 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2008-06-01 : dimanche 01 juin 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 43.99C : Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Autres travaux de construction spécialisés |
Activite | Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment |
Synonyme | maçonnerie, maçon, gros oeuvre |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PLELMOS- CO
2016 | 3 722 771.00 | 3 596 343.00 |
2015 | 126 428.00 | 3 936 019.00 |
2016 | 12 000.00 |
2015 | 12 000.00 |
2016 | 30 920.00 |
2015 | 10 112.00 |
2016 | 3 596 343.00 |
2015 | 3 936 019.00 |
2016 | 3 136 086.00 |
2015 | 3 136 086.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PLELMOS- dimanche 01 juin 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/06/2008N° RCS : 505184895 - Dénomination : PLELMOS - Adresse : - Activité : toutes réalisations de travaux de maçonneries, modifications et renforcement de structures, toutes réalisations de travaux d'électricité et de plomberie, et toutes réalisations de travaux de finition. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1500.00 EUR - Administration : Gérant : VIERSAC Antonio Philippe.
- mardi 28 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100188 publié le 28/09/2010Annonce n° 2620 N° RCS : 505184895 - Dénomination : PLELMOS maçonnerie, modification et Renforment de structures, électricité, plomberie, finition. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : VIERSAC Grégory en fonction le 16 Septembre 2010 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de la date de début d'activité. Modification de représentant.
- dimanche 29 mai 2011: Modification
Bodacc B n°20110105 publié le 29/05/2011Annonce n° 2114 N° RCS : 505184895 - Dénomination : PLELMOS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 12000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- lundi 06 février 2012: Depot des comptes
- samedi 30 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120124 publié le 30/06/2012Annonce n° 2055 N° RCS : 505184895 - Dénomination : PLELMOS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : YRIUX Liliane en fonction le 21 Juin 2012 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
- samedi 02 août 2014: Depot des comptes
- vendredi 24 juillet 2015: Depot des comptes
- dimanche 20 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160056 publié le 20/03/2016Annonce n° 1368 N° RCS : 505184895 - Dénomination : PLELMOS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : YRIUS Liliane en fonction le 25 Janvier 2013 Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Arnaud en fonction le 14 Mars 2016 Commissaire aux comptes titulaire : S. L. G. EXPERTISE en fonction le 14 Mars 2016 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 01 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160065 publié le 01/04/2016Annonce n° 1935 N° RCS : 505184895 - Dénomination : PLELMOS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Arnaud en fonction le 14 Mars 2016 Commissaire aux comptes titulaire : S. L. G. EXPERTISE en fonction le 14 Mars 2016 Gérant : DOMINGUES GONCALVES José Miguel en fonction le 25 Mars 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 18 janvier 2017: Depot des comptes
- vendredi 09 mars 2018: Depot des comptes
- vendredi 21 juin 2019: Jugement
Bodacc A publié le 21/06/2019Annonce n° 3010 N° RCS : 505184895 - Dénomination : PLELMOS 1 rue des Dardanelles 75017 Paris Maçonnerie, modification et renforcement de structures, électricité, plomberie, finition. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - Jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 28 août 2018, désignant liquidateur Selafa Mja en la personne de Me Lucile Jouve 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com. - Nature : Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire
- vendredi 03 juillet 2020: Jugement
Bodacc A publié le 03/07/2020Annonce n° 2718 N° RCS : 505184895 - Dénomination : PLELMOS 1 rue des Dardanelles 75017 Paris Maçonnerie, modification et renforcement de structures, électricité, plomberie, finition. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - Jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. - Nature : Jugement de clôture pour insuffisance d'actif
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PLELMOS- samedi 02 janvier 2010 : Fermé
1 BD DES ALLIES 91660 LE MEREVILLOIS - dimanche 01 janvier 2012 : PLELMOS Fermé
39 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 94700 MAISONS-ALFORT - jeudi 20 décembre 2012 : PLELMOS Fermé
165 AV ARISTIDE BRIAND 94230 CACHAN - jeudi 20 décembre 2012 : Ouvert
10 AV DU QUEBEC 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE - vendredi 28 avril 2017 : Ouvert
1 RUE DES DARDANELLES 75017 PARIS 17
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PLELMOS- BARA JEAN-CLAUDE : 7 RUE GABRIEL PERI 59200 TOURCOING
- CURCIO LUDOVIC : 17 BIVER 13120 GARDANNE
- DALLIER MAXIME : LE FORT 09000 FOIX
- DI SCIULLO JEAN : 5 PL DE L HOSPICE 54110 ROSIERES-AUX-SALINES
- FARGUES STEPHAN : 35 RTE GRANDS PRADES 17920 BREUILLET
- JOSEPH PIERRE : LA SERVANTIE 24140 BEAUREGARD-ET-BASSAC
- MANCASSOLA ERIC : 14 RUE DES METIERS 34340 MARSEILLAN
- MORICEAU JONATHAN : RUE LE PATIS DE LA BRICAUDIERE 44370 LOIREAUXENCE
- MOURRIM IMAD : 60 AV D ARES 33700 MERIGNAC
- PEREIRA DOMINGOS : 45 AV DE LUGO 94600 CHOISY-LE-ROI
- SANTORO YANNICK : 4910 RTE DE LA MOULIERE 06750 CAILLE
- BATY ELEC : 15 RUE MAURICE RAVEL 78390 BOIS D'ARCY
- CAPO BAT 06 : 6 AV DURANTE 06000 NICE
- EURL RODRIGUES ANTONIO : 8 AV DE LA REPUBLIQUE 92000 NANTERRE
- SARL BTP MULTI SERVICES DE LA MARTINIQUE : CHAPELLE 97212 SAINT-JOSEPH
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PLELMOS- ANIS AKLI : 6 VLA BERTHIER 75017 PARIS 17
- BANCELIN JULIA : 34 AV DES TERNES 75017 PARIS 17
- PAULIN MICHEL : 79 RUE TRUFFAUT 75017 PARIS 17
- SEWONOU CHRISTIAN : 92 RUE DE LEVIS 75017 PARIS 17
- ADAGE BARANES : 28 PL ST FERDINAND 75017 PARIS 17
- AQUABIKE SEVENTEEN : 106 RUE CARDINET 75017 PARIS 17
- BIG NOSE : 141 AV DE WAGRAM 75017 PARIS 17
- NEXUS EUROPE SARL : 22 AV DE LA GRANDE ARMEE 75017 PARIS 17
- S C 1 DU 6 ET 8 SAUFFROY PARIS I7EME RE : 6 RUE SAUFFROY 75017 PARIS 17
- S.B.N. SERVICE : 56 AV DE WAGRAM 75017 PARIS 17
- SCHIG : 12 VLA LAUGIER 75017 PARIS 17
- SCI MONCEAU AMPERE : 64 RUE AMPERE 75017 PARIS 17
- TAFT IMPORT : 58 AV DE WAGRAM 75017 PARIS 17
- UNO : 1 RUE NOLLET 75017 PARIS 17
- ZEA NETTOYAGE : 7 CITE DES FLEURS 75017 PARIS 17
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PLELMOSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives