ALFORDIS
Présentation générale de ALFORDIS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ALFORDIS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ALFORDIS est situé au 90 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 94140 ALFORTVILLE
C'est une grande entreprise qui a été crée le lundi 25 août 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 507795052 au greffe de
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 8 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.11C ( Supérettes)
L'activité déclarée au greffe est : Supérettes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.11C (Supérettes), les activités sont :
- - le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente comprise entre 120 et 400 m²
Chiffre d’affaire
ALFORDIS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 2 030 480.00 € pour un résultat de -58 452.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
ALFORDIS est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si ALFORDIS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR71507795052
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ALFORDIS de part son activité de 47.11C ( Supérettes) sont :
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (59.2% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (30.4% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ALFORDIS
- 2010-01-29 : Gérant : DAHAN Jean en fonction le 18 Janvier 2010
- 2013-08-29 : Gérant : BIHLER Denis en fonction le 20 Août 2013
- 2019-01-06 : Gérant : MATTON Marc-Antoine en fonction le 03 Janvier 2019
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ALFORDIS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ALFORDIS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 507795052 00012 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2008-08-25 : lundi 25 août 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 47.11C : Supérettes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail en magasin non spécialisé |
Activite | Supérettes |
Synonyme | épicier, supérette, vendeur en épicerie, détaillant d'alimentation générale |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ALFORDIS- CO
2019 | 1 068 481.00 | 724 805.00 |
2018 | 343 676.00 | 780 646.00 |
2019 | 8 000.00 |
2018 | 8 000.00 |
2019 | -81 198.00 |
2018 | -71 597.00 |
2019 | 724 805.00 |
2018 | 780 646.00 |
2019 | 2 030 480.00 | 2 030 480.00 |
2018 | 2 095 645.00 |
2019 | -58 452.00 |
2018 | -76 988.00 |
2019 | -81 198.00 |
2018 | -71 597.00 |
2019 | 777 906.00 |
2018 | 777 906.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ALFORDIS- mardi 09 septembre 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 09/09/2008N° RCS : 507795052 - Dénomination : ALFORDIS - Adresse : - Activité : - forme juridique : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - capital : 8000.00 EUR - Administration : Gérant : GHOUZI Alain.
- mardi 07 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090068 publié le 07/04/2009Annonce n° 2591 N° RCS : 507795052 - Dénomination : ALFORDIS supérette, alimentation générale. - forme juridique : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité. Modification de la date de début d'activité.
- vendredi 29 janvier 2010: Modification
Bodacc B n°20100020 publié le 29/01/2010Annonce n° 2955 N° RCS : 507795052 - Dénomination : ALFORDIS - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : DAHAN Jean en fonction le 18 Janvier 2010 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 28 février 2011: Depot des comptes
- lundi 31 octobre 2011: Depot des comptes
- vendredi 07 septembre 2012: Depot des comptes
- vendredi 02 août 2013: Depot des comptes
- jeudi 29 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130166 publié le 29/08/2013Annonce n° 1604 N° RCS : 507795052 - Dénomination : ALFORDIS - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : BIHLER Denis en fonction le 20 Août 2013 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 25 juillet 2014: Depot des comptes
- vendredi 25 juillet 2014: Depot des comptes
- mercredi 23 décembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 19 octobre 2016: Depot des comptes
- jeudi 14 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 21 août 2018: Depot des comptes
- dimanche 06 janvier 2019: Modification
Bodacc B n°20190004 publié le 06/01/2019Annonce n° 2950 N° RCS : 507795052 - Dénomination : ALFORDIS - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : MATTON Marc-Antoine en fonction le 03 Janvier 2019 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 28 mai 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ALFORDIS- mercredi 18 mars 2009 : Ouvert
90 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 94140 ALFORTVILLE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ALFORDIS- BOISAUBERT GUY : 47 RUE DE LA COLOMBETTE 31000 TOULOUSE
- FAQIRI MOHAMED FAIQ : 47 AV FELIX VIALLET 38000 GRENOBLE
- JEAN ASTRUDE : VIEUX BOURG 97111 MORNE A L'EAU
- SCHOTT JEAN-FRANCOIS : 307 RUE MARCEL BELOT 45160 OLIVET
- BMG : 20 PL DE L'EGLISE 29940 LA FORET-FOUESNANT
- COMPTOIR POUR TOUS : 20 RUE DE LA GUADELOUPE 97490 SAINT-DENIS
- CTLM DISTRIB : LE VILLAGE 07470 COUCOURON
- LE TILLEUL ALIMENTATION : RUE BANETTE 27670 SAINT-OUEN-DU-TILLEUL
- LEADER OSCAR : 5 RUE OSCAR 2 06000 NICE
- MINI LP 89 : 5004 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 01200 VALSERHONE
- SAS LES HALLES DE LOIRE : 34 QU FOCH 58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE
- SUPERETTE AIR-BEL : 626 RUE SAINT PIERRE 13010 MARSEILLE 10
- SUPERETTE THIAW WOAYE ANDRE : 1 PALK ST TORQUAY
- SUPERJASMIN : 52 RUE RIBERA 75016 PARIS 16
- VALCONTE : RTE DE CHATEAU BAS 13116 VERNEGUES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ALFORDIS- BOIREAU JEAN : 3 CHE LATERAL 94140 ALFORTVILLE
- FOURATI WAJDI : 6 RUE DE NICE 94140 ALFORTVILLE
- LEBON KIM : 15 RUE DE LIEGE 94140 ALFORTVILLE
- PAYSAN MARTINE : 3 SQ SAINT PIERRE 94140 ALFORTVILLE
- SUEDILE KENNAEL : 8 RUE MICOLON 94140 ALFORTVILLE
- TAIEB SYLVIE : 43 RUE DU 14 JUILLET 94140 ALFORTVILLE
- AS TEXTILES : 5 RUE PIERRE LEROUX 94140 ALFORTVILLE
- ASSOC AMIS BENEVOLES DES ANIMAUX : 38 RUE DE GRENOBLE 94140 ALFORTVILLE
- BATIMENT DE FRANCE : 8 ALL JEAN SEBASTIEN BACH 94140 ALFORTVILLE
- FRIKHA IMMO : 6 PL FRANCOIS MITTERAND 94140 ALFORTVILLE
- GOODCONTENT : 25 RUE DE FLORE 94140 ALFORTVILLE
- LYON SECURITE GARDIENNAGE : 132 RUE VERON 94140 ALFORTVILLE
- MICRO IN PARIS : 124 RUE VERON 94140 ALFORTVILLE
- OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS ALFORTVILLE : 2 RUE DE TOULON 94140 ALFORTVILLE
- SCI CAMRAN : 99 RUE VERON 94140 ALFORTVILLE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ALFORDISRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives