IN-EX
Présentation générale de IN-EX
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société IN-EX et ses dirigeants.
Immatriculation
La société IN-EX est situé au 12 CRS DE LUZE 33300 BORDEAUX
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 octobre 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 508482114 au greffe de
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 2 500,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 74.90A ( Activité des économistes de la construction)
L'activité déclarée au greffe est : Activité des économistes de la construction
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 74.90A (Activité des économistes de la construction), les activités sont :
- - analyse des offres des entreprises
- - arrêté des comptes de chantiers
- - assistance à la mise au point de projet de construction
- - description technique des ouvrages
- - établissement et contrôle des estimations prévisionnelles
- - l'ordonnancement, la planification et la coordination des chantiers
- - la maîtrise des coûts des projets de construction :
- - les études, métrés, vérifications tous corps d'état relatifs à des projets de construction
- - suivi administratif des marchés
Chiffre d’affaire
IN-EX à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 24 535.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
IN-EX est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si IN-EX est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR07508482114
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à IN-EX de part son activité de 74.90A ( Activité des économistes de la construction) sont :
- 01726 : Économistes de la construction et métreurs (58.2% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (19.6% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (3.6% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.4% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (2.5% des salariés)
- 02332 : Entreprises d'architecture (1.9% des salariés)
- 02543 : Cabinets de géomètres-experts (1.7% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société IN-EX
- 2017-04-26 : Gérant : TEISSEIRE Pascal en fonction le 10 Octobre 2008
- 2018-03-21 : Gérant : TEISSEIRE Pascal en fonction le 10 Octobre 2008 ; Gérant : BUSNEL Sébastien en fonction le 19 Mars 2018 ; Gérant : PLIN Anne en fonction le 19 Mars 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société IN-EX et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | IN-EX |
Dénomination usuelle de l'unité légale | IN- EX |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 508482114 00016 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2008-10-01 : mercredi 01 octobre 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 74.90A : Activité des économistes de la construction |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Division | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques n.c.a. |
Activite | Activité des économistes de la construction |
Synonyme | économiste de la construction |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de IN-EX- CO
2020 | 416 912.00 | 362 896.00 |
2019 | 54 016.00 | 316 611.00 |
2020 | 2 500.00 |
2019 | 2 500.00 |
2020 | 24 535.00 |
2019 | 37 821.00 |
2020 | 362 896.00 |
2019 | 316 611.00 |
2020 | 183 329.00 | 19 172.00 |
2019 | 164 157.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société IN-EX- mercredi 01 octobre 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/10/2008N° RCS : 508482114 - Dénomination : IN-EX - Adresse : - Activité : économie de la construction et études techniques. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 2500.00 EUR - Administration : Gérant : BISSERIER Ludovic. Gérant : TEISSEIRE Pascal. Gérant : TOUTON Hugues.
- lundi 04 avril 2011: Depot des comptes
- lundi 28 novembre 2011: Depot des comptes
- mardi 02 octobre 2012: Depot des comptes
- mardi 26 novembre 2013: Depot des comptes
- vendredi 08 août 2014: Depot des comptes
- mercredi 27 avril 2016: Depot des comptes
- mardi 18 avril 2017: Depot des comptes
- mercredi 26 avril 2017: Modification
Bodacc B n°20170081 publié le 26/04/2017Annonce n° 203 N° RCS : 508482114 - Dénomination : IN-EX - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : TEISSEIRE Pascal en fonction le 10 Octobre 2008 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 03 janvier 2018: Depot des comptes
- mercredi 21 mars 2018: Modification
Bodacc B n°20180056 publié le 21/03/2018Annonce n° 553 N° RCS : 508482114 - Dénomination : IN-EX - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : TEISSEIRE Pascal en fonction le 10 Octobre 2008 ; Gérant : BUSNEL Sébastien en fonction le 19 Mars 2018 ; Gérant : PLIN Anne en fonction le 19 Mars 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 16 octobre 2018: Depot des comptes
- mercredi 26 juin 2019: Depot des comptes
- mardi 22 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société IN-EX- mardi 01 février 2011 : Ouvert
12 CRS DE LUZE 33300 BORDEAUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société IN-EX- ALEXIS VANESSA : 5 RUE JEAN BAPTISTE FERRET 71000 MACON
- BERIOUX JACQUES : RTE DE BANSON 63460 COMBRONDE
- BIDAULT JEAN-YVES : 4RUE DE BELLEVUE 86490 BEAUMONT SAINT-CYR
- BOUTEILLER DAVID : 1 PLAN DE LA VILLETTE 34320 NIZAS
- CHALENCON YOHAN : 228 ALL DES FRUITIERS 69390 CHARLY
- HAMIDI SAMMY : 16 RUE DU CHARRON 67960 ENTZHEIM
- PELMAR EMMANUEL : 272 BD DE LA MADELEINE 06000 NICE
- ROZIER SARA : 7 AV DU LAC 33680 LACANAU
- CONFORT POUR L'HABITAT : 19 RUE AUGUSTE CHABRIERES 75015 PARIS 15
- MB CONSULTANT : IMP DES LUMIERES - QUARTIER LE RIBAS 13790 ROUSSET
- MG CONSULTING : 4 RUE DES VERGERS 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
- PROVENCE HOUSE AND HOME : 33 RUE SAINT SAENS 13001 MARSEILLE 1
- SARL PROMOTION IMMOBILIERE DE COMBS : 1 RUE RAYMOND BARRE 77380 COMBS-LA-VILLE
- TERRITOIRE 34 : 1977 AV DES MOULINS 34080 MONTPELLIER
- YVES BORDRY : 50 RUE ETIENNE RICHERAND 69003 LYON 3EME
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société IN-EX- ALLEX-LYOUDI SOPHIE : QUAI BACALAN 33300 BORDEAUX
- FEBVRE GILLES : 62 RUE LUCIEN FAURE 33300 BORDEAUX
- HOVINE QUENTIN : 120 RUE PRUNIER 33300 BORDEAUX
- SIMOES GILBERT : 4 RUE PRESIDENT COTY 33300 BORDEAUX
- ASSOCIATION D'ECHANGES CULTURELS ET EDUCATIFS DE FRANCE (AECEF) : 1 RUE DELORD 33300 BORDEAUX
- CHATEAU CHARTRONS : 81 CRS SAINT LOUIS 33300 BORDEAUX
- COLISEE CONSTRUCTION : 30 RUE EMILE PEYNAUD 33300 BORDEAUX
- LOHEME : 56 RUE DE NEW YORK 33300 BORDEAUX
- PATSKI : 79 AV EMILE COUNORD 33300 BORDEAUX
- ROYAL BORDEAUX : 23 CRS EDOUARD VAILLANT 33300 BORDEAUX
- S.A.S. ESPACE DS : 17 RUE EDOUARD FAURE 33300 BORDEAUX
- SANOA : 249 AV DE LABARDE 33300 BORDEAUX
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FLOIRAC - PASTEUR : 21 QUAI LAWTON 33300 BORDEAUX
- TRIANGLE CAPITAL - CHARLES TRAONOUEZ ET ASSOCIES : 80 RUE PRUNIER 33300 BORDEAUX
- WORLD NATURAL BODY BUILDING : 8 RUE EDMOND BESSE 33300 BORDEAUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société IN-EXRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives