RIP 44
Présentation générale de RIP 44
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société RIP 44 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société RIP 44 est situé au 13 BD MARTIN LUTHER KING 44300 NANTES
C'est une grande entreprise qui a été crée le lundi 01 décembre 2008 et qui est immatriculée sous le numéro 509545372 au greffe de
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 18 784,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 42.22Z ( Construction de réseaux électriques et de télécommunications)
L'activité déclarée au greffe est : Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 42.22Z (Construction de réseaux électriques et de télécommunications), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend la construction de lignes de distribution pour l'électricité et les télécommunications et des bâtiments et structures faisant partie intégrante de ces systèmes, y compris les centrales électriques de tous types.
- - la construction de centrales électriques de tous types (nucléaires, thermiques classiques, hydrauliques, etc.)
- - la construction de lignes d'alimentation pour voies ferrées, yc caténaires
- - la construction de lignes de communication à longue distance et urbaines, aériennes ou souterraines
- - la construction de lignes de transport d'énergie électrique à longue distance et urbaines, aériennes ou souterraines
Mais exclus
- - l'installation d'appareils d'éclairage de rue et de signaux électriques (cf43.21B)
- - les services de maîtrise d'uvre sur ouvrages de génie civil (cf71.1)
- - les travaux d'installation électrique dans le bâtiment (cf.43.21A)
Chiffre d’affaire
RIP 44 à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 19 875 975.00 € pour un résultat de 586 801.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
RIP 44 est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si RIP 44 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR33509545372
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à RIP 44 de part son activité de 42.22Z ( Construction de réseaux électriques et de télécommunications) sont :
- 01702 : Travaux publics ouvriers (49.6% des salariés)
- 02614 : Travaux publics ETAM (22.5% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (10% des salariés)
- 02409 : Travaux publics cadres (8.3% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.9% des salariés)
- 02148 : Télécommunications (1.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- chapellat,
- chapellat,
- fitsch-mouras, bruno
- geslin, philippe,
- hocking, yarick, nomination de l'
- laurent, franck
- reinmann, nicolas
- reinmann, nicolas,
- royer, lionel
- royer, lionel,
- salustro reydel
Les modifications survenues dans l'administration de la société RIP 44
- 2011-12-22 : Administrateur partant : Hocking, Yarick, nomination de l'Administrateur : Chapellat, nom d'usage : Maréchal, Marie-Dominique
- 2012-12-21 : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Geslin, Philippe, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Royer, Lionel
- 2013-09-12 : modification du Commissaire aux comptes titulaire DELOITTE & ASSOCIES
- 2014-10-08 : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Royer, Lionel, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Reinmann, Nicolas
- 2014-10-17 : Administrateur partant : Chapellat, nom d'usage : Maréchal, Marie-Dominique, nomination de l'Administrateur : Laurent, Franck
- 2015-10-06 : modification du Président Reinmann, Nicolas, Administrateur partant : Athlan, Luc, Administrateur partant : ORANGE PARTICIPATIONS, Administrateur partant : Laurent, Franck, nomination du Commissaire aux comptes : KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA, Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
- 2016-03-25 : Président partant : Reinmann, Nicolas, nomination du Président : Fitsch-Mouras, Bruno
- 2018-10-26 : Commissaire aux comptes suppléant partant : SALUSTRO REYDEL
Les autres mandats des administrateurs
- fitsch-mouras, bruno :
- 2018-12-18 : NOWCP (528817356)
- 2011-02-20 : TPSA EUROFINANCE FRANCE SA (440300937)
- geslin, philippe, :
- 2013-01-22 : ORANGE HORIZONS DIGITAL (509508636)
- hocking, yarick, nomination de l' :
- 2012-02-16 : RAPP 69 (529193468)
- 2012-02-12 : RAPP 68 (529193997)
- 2012-01-03 : RAPP 70 (529193054)
- 2011-12-22 : RAPP 59 (509510418)
- 2011-11-13 : RAPP 54 (509544607)
- 2011-06-30 : CAPS Très Haut Débit (529193377)
- laurent, franck :
- 2020-07-10 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 12 RUE FERMAT ET 1 RUE DE CELS (431217504)
- 2014-08-26 : RAPP 54 (509544607)
- salustro reydel :
- 2021-02-02 : NORWAY SEAFOODS (412119802)
- 2021-02-02 : SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DE CRETEIL SVAC (304668478)
- 2021-02-02 : ALPES PROVENCE AGNEAUX (501947899)
- 2021-02-02 : Société d'Assainissement du Grand Avignon (817492382)
- 2021-02-02 : SNC EVRY ZAC DU CENTRE URBAIN ILOT TY (420458499)
- 2021-01-31 : FM PROJET (429093743)
- 2021-01-31 : FPV HERBES BLANCHES (824350847)
- 2021-01-29 : SECURE SYSTEMS & SERVICES (529229205)
- 2021-01-29 : GE Steam Power Service France (424210599)
- 2021-01-29 : SIOULE SOLAIRE SERVICES (508531621)
- 2021-01-29 : X-FAB France (822947636)
- 2021-01-28 : MI9 Retail Europe (413524182)
- 2021-01-27 : WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE (323375279)
- 2021-01-27 : WEBASTO FRANCE (392176046)
- 2021-01-27 : SCI CENTRE COMMERCIAL RIVES DE L'ORNE (798545554)
- 2021-01-27 : BIOGIE (817658842)
- 2021-01-27 : THER ECO (317441822)
- 2021-01-24 : SCI LYON 7 RACLET (803774074)
- 2021-01-24 : SOCIETE DE VALORISATION ENERGETIQUE MONTEREAULAISE en abrégé SOVALEM (524643871)
- 2021-01-24 : SOCIETE D'EDITIONS ET DE PROTECTION ROUTE - S.E.P.R. (383565926)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société RIP 44 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | RIP 44 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 509545372 00039 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2008-12-01 : lundi 01 décembre 2008 |
Activité principale de l'unité légale | 42.22Z : Construction de réseaux électriques et de télécommunications |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Génie civil |
Division | Construction de réseaux et de lignes |
Activite | Construction de réseaux électriques et de télécommunications |
Synonyme | constructeur, constructeur de réseaux, constructeur de réseaux électriques, constructeur de réseaux de télécommunication |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de RIP 44- CO
2020 | 16 226 519.00 | 16 226 519.00 |
2019 | 23 153 306.00 |
2020 | 18 784.00 |
2019 | 18 784.00 |
2020 | 421 030.00 |
2019 | 286 468.00 |
2020 | 16 226 519.00 |
2019 | 23 153 306.00 |
2020 | 19 875 975.00 | 19 875 975.00 |
2019 | 17 899 520.00 |
2020 | 586 801.00 |
2019 | 398 319.00 |
2020 | 421 030.00 |
2019 | 286 468.00 |
2020 | 14 293 153.00 |
2019 | 14 293 153.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société RIP 44- lundi 01 décembre 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/12/2008N° RCS : 509545372 - Dénomination : RAPP 60 - Adresse : 6 place D Alleray 75015 Paris - Activité : L'étude la réalisation l'exploitation la gestion ou la commercialisation de tout système équipement ou service dans le domaine des télécommunications de l'informatique de la télématique et la communication en France et hors de France - forme juridique : Société anonyme - capital : 37000 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général : Geslin, Philippe, Administrateur : Athlan, Luc, Administrateur : Hocking, Yarick, Administrateur : ORANGE PARTICIPATIONS, Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES, Commissai
- dimanche 20 septembre 2009: Depot des comptes
- mardi 14 septembre 2010: Depot des comptes
- samedi 15 octobre 2011: Depot des comptes
- jeudi 22 décembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110247 publié le 22/12/2011Annonce n° 789 N° RCS : 509545372 - Dénomination : RAPP 60 - forme juridique : Société anonyme - capital : 37000 EUR - Administration : Administrateur partant : Hocking, Yarick, nomination de l'Administrateur : Chapellat, nom d'usage : Maréchal, Marie-Dominique - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 05 septembre 2012: Depot des comptes
- vendredi 21 décembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120247 publié le 21/12/2012Annonce n° 1124 N° RCS : 509545372 - Dénomination : RAPP 60 - forme juridique : Société anonyme - capital : 37000 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Geslin, Philippe, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Royer, Lionel - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 12 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130176 publié le 12/09/2013Annonce n° 1590 N° RCS : 509545372 - Dénomination : RAPP 60 - forme juridique : Société anonyme - capital : 37000 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire DELOITTE & ASSOCIES - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- jeudi 03 octobre 2013: Depot des comptes
- mercredi 10 septembre 2014: Depot des comptes
- mercredi 08 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140193 publié le 08/10/2014Annonce n° 1429 N° RCS : 509545372 - Dénomination : RAPP 60 - forme juridique : Société anonyme - capital : 37000 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Royer, Lionel, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Reinmann, Nicolas - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 17 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140200 publié le 17/10/2014Annonce n° 736 N° RCS : 509545372 - Dénomination : RAPP 60 - forme juridique : Société anonyme - capital : 37000 EUR - Administration : Administrateur partant : Chapellat, nom d'usage : Maréchal, Marie-Dominique, nomination de l'Administrateur : Laurent, Franck - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 06 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150191 publié le 06/10/2015Annonce n° 952 N° RCS : 509545372 - Dénomination : RAPP 60 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 18784 EUR - Administration : modification du Président Reinmann, Nicolas, Administrateur partant : Athlan, Luc, Administrateur partant : ORANGE PARTICIPATIONS, Administrateur partant : Laurent, Franck, nomination du Commissaire aux comptes : KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA, Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL - Modification : modification survenue sur le capital (diminution), la forme juridique et l'administration
- vendredi 30 octobre 2015: Depot des comptes
- vendredi 25 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160060 publié le 25/03/2016Annonce n° 1245 N° RCS : 509545372 - Dénomination : RAPP 60 - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 18784 EUR - Administration : Président partant : Reinmann, Nicolas, nomination du Président : Fitsch-Mouras, Bruno - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 06 juillet 2016: Depot des comptes
- vendredi 21 avril 2017: Depot des comptes
- jeudi 14 juin 2018: Depot des comptes
- vendredi 26 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180205 publié le 26/10/2018Annonce n° 726 N° RCS : 509545372 - Dénomination : Rip 44 - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 18784 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : SALUSTRO REYDEL - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 04 juin 2019: Depot des comptes
- vendredi 02 juillet 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société RIP 44- lundi 29 avril 2013 : Fermé
6 PL D ALLERAY 75015 PARIS 15 - mercredi 15 mars 2017 : Fermé
78 RUE OLIVIER DE SERRES 75015 PARIS 15 - mercredi 15 mars 2017 : Ouvert
13 BD MARTIN LUTHER KING 44300 NANTES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société RIP 44- AVENIR LA : 1 RUE DE LA GRANGE AUX BOIS 57070 METZ
- CEGELAN : 16 RUE GASTON ROMAZZOTTI 67120 MOLSHEIM
- CEGELEC RESEAUX BEARN : 15 RUE DE L ABBE GREGOIRE 64140 BILLERE
- EITE : 8 RTE DE COITE 24130 PRIGONRIEUX
- ENTREPRISE BARDE SUD-OUEST : 230 AV DES PYRENEES 31600 MURET
- ENTREPRISE INFRASTRUCTURE TELECOM 24 : LA CROIX D ALIX 24130 LUNAS
- EURL FIBERTEL SERVICES : 35 RES MARINA PIEDS DANS L EAU 97110 POINTE-À-PITRE
- FERROVIAL CONSTRUCCION SA : EDIFICIO NUMERO 3
- GRANIOU IDF : 2 RUE DE L'AULNAYE DRACOURT 91300 MASSY
- INEO SCLE FERROVIAIRE : 14 CHE DE PALEFICAT 31200 TOULOUSE
- SET TELECOM : 372 CHE DES EMPAULETS 84810 AUBIGNAN
- SIRC : 8 RUE JEAN MOULIN 92230 GENNEVILLIERS
- SOGETRALEC : RTE DE LESPIGNAN 34500 BEZIERS
- T.R.D : RTE DE CONDE 02220 CIRY-SALSOGNE
- VINEXION : 67 BD DE L'YERRES 91000 EVRY-COURCOURONNES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société RIP 44- BOUHRIS YASMINA : 28 RTE DE RENNES 44300 NANTES
- BOUSLAHI ABDESSALEM : 1 RUE PAUL CLAUDEL 44300 NANTES
- HEMEZ JEAN-CHRISTOPHE : 33 RUE JULIEN 44300 NANTES
- HERVOUET GERALDINE : 20 RUE DES PERRINES 44300 NANTES
- MORINEAU OLIVIER : 49 RUE JULES GRANDJOUAN 44300 NANTES
- RIOU CATHERINE : 67 RUE DU MILLAU 44300 NANTES
- AMARIA CONSULTING : 54 AV DES PRELUDES 44300 NANTES
- ANNA : 57 RTE DE ST JOSEPH 44300 NANTES
- ASS DES FEMMES MANDINGUES KHAM SA VALEUR : 56 RUE DE LA BOTTIERE 44300 NANTES
- CLCA VERTOU : LA GARDE 44300 NANTES
- JUMOJU : 13 BD ROBERT SCHUMAN 44300 NANTES
- MENUISERIE CHEVER : 3 RUE DE BRUXELLES 44300 NANTES
- NANTES PNEUMATIQUES : 83 RTE DE PARIS 44300 NANTES
- SCI ALDI : 8 RUE DES PERRINES 44300 NANTES
- STE CLCA GUENROUET : LA GARDE 44300 NANTES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société RIP 44Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives