EDEN
Présentation générale de EDEN
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société EDEN et ses dirigeants.
Immatriculation
La société EDEN est situé au RUE GUSTAVE CAILLEBOTTE 91330 YERRES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 janvier 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 509949483 au greffe de
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.11B ( Commerce d'alimentation générale)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce d'alimentation générale
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.11B (Commerce d'alimentation générale), les activités sont :
- - le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente inférieure à 120 m²
Chiffre d’affaire
EDEN à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
EDEN est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si EDEN est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR60509949483
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à EDEN de part son activité de 47.11B ( Commerce d'alimentation générale) sont :
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (57.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (27.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (15.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société EDEN
- 2011-07-03 : Gérant : OUAKNIN René Barok en fonction le 24 Juin 2011
- 2012-12-23 : Gérant : OUAKNIN Menahem Mendel en fonction le 13 Décembre 2012
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société EDEN et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | EDEN |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 509949483 00028 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2009-01-01 : jeudi 01 janvier 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 47.11B : Commerce d'alimentation générale |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail en magasin non spécialisé |
Activite | Commerce d'alimentation générale |
Synonyme | épicier, vendeur en épicerie, détaillant d'alimentation générale |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de EDENIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société EDEN- jeudi 26 février 2009: Vente
Bodacc A publié le 13/01/2009Annonce n° 2017 N° RCS : 509949483 - Dénomination : EDEN 61 avenue de l' Ermitage 91800 Brunoy achat alimentation générale, la vente de tous produits d'épicerie et de tous produits manufacturés sauf ceux réglementés, traiteur, boulangerie - pâtisserie, boucherie, charcuterie, organisateur de réception. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 10000.00 EUR - Administration : Gérant : COHEN Gilles Joseph. - Categorie : Apport d'un établissement principal (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : L'informateur de Seine et Oise - Opposition : - Origine : Apport d'un fonds de commerce
- dimanche 03 juillet 2011: Modification
Bodacc B n°20110128 publié le 03/07/2011Annonce n° 1560 N° RCS : 509949483 - Dénomination : EDEN - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : OUAKNIN René Barok en fonction le 24 Juin 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 21 août 2012: Depot des comptes
- mardi 21 août 2012: Depot des comptes
- dimanche 23 décembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120248 publié le 23/12/2012Annonce n° 2293 N° RCS : 509949483 - Dénomination : EDEN - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : OUAKNIN Menahem Mendel en fonction le 13 Décembre 2012 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 02 septembre 2013: Depot des comptes
- jeudi 31 juillet 2014: Depot des comptes
- jeudi 30 juillet 2015: Depot des comptes
- vendredi 08 juillet 2016: Depot des comptes
- mardi 26 septembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170184 publié le 26/09/2017Annonce n° 2443 N° RCS : 509949483 - Dénomination : EDEN - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège..
- mardi 28 août 2018: Depot des comptes
- mardi 13 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société EDEN- jeudi 15 juin 2017 : EDEN Fermé
61 AV DE L ERMITAGE 91800 BRUNOY - jeudi 15 juin 2017 : Ouvert
RUE GUSTAVE CAILLEBOTTE 91330 YERRES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société EDEN- ABOUBACAR ALLAOUI FATIMA : 3 RUE DADY JEUNE 97615 DZAOUDZI
- AVRIL DAVID : BOISVIN 97139 LES ABYMES
- CIAUDELLA ODETTE : 4 RUE ST SEBASTIEN 06410 BIOT
- GODINEAU FABRICE : 12 PL DU MAIL 49730 MONTSOREAU
- LEGHILD MOHAMED : 346 RUE DES PYRENEES 75020 PARIS 20
- MACCIOCU ALEXANDRE : 83 BD MIREILLE LAUZE 13010 MARSEILLE 10
- MANET JEAN : 13 AV DU QUERCY 46270 BAGNAC-SUR-CELE
- MORATO DELPHINE : 13 PL DE LA FONTAINE 39240 ARINTHOD
- 2CDIS : 92 AV FRANCOIS DE MAYNARD 46400 SAINT-CERE
- AS ALIMENTATION GENERALE : 288 RUE JEAN JAURES 94700 MAISONS-ALFORT
- AUX SAVEURS D'ELVEN : 2 RUE NATIONALE 56250 ELVEN
- PGSL : 13 RUE SAINT SAUVEUR 17000 LA ROCHELLE
- PILAR : 271 CRS DE LA SOMME 33800 BORDEAUX
- THEVINES DISTRIBUTION : 2 BD DE LA MER 83420 LA CROIX-VALMER
- YOCE : 14 RUE CHEVALIER PAUL 83000 TOULON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société EDEN- CHARPENTIER VICTORINE : 3 ALL FRANCOIS VILLON 91330 YERRES
- DE LA FAYE DE GUERRE LAURA : 75 RUE DE LA SABLIERE 91330 YERRES
- JAQUIN GUILLAUME : 25 RUE BALZAC 91330 YERRES
- MALLEK CHRISTOPHE : 29 RUE DES TREILLAGEURS 91330 YERRES
- 64 SAINT HILAIRE : 98 RUE PAUL DOUMER 91330 YERRES
- ADNAILS : 30 RUE DES MEUNIERS 91330 YERRES
- ASS MIEUX ETRE POUR MIEUX VIVRE : 8 ALL SOUS BOIS 91330 YERRES
- BEEWO SYSTEMS : 88 RUE CHARLES DE GAULLE 91330 YERRES
- FORMATION A LA SECURITE ROUTIERE : 2 RUE PIERRE DE COUBERTIN 91330 YERRES
- H.E.S.F. : 12 RUE BALZAC 91330 YERRES
- HAIR TONIC : AV DE LA GRANGE 91330 YERRES
- SARL VIVIANE : 24 RUE LUCIEN MANES 91330 YERRES
- SCI DAB-ORMOY : 13 RUE FRANCOIS BOUCHER 91330 YERRES
- SCI FOURCHTEIN : 30 RUE DE BRUNOY 91330 YERRES
- SYSRA : 30 AV DU GENERAL LECLERC 91330 YERRES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société EDENRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives