MYCOMM
Présentation générale de MYCOMM
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MYCOMM et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MYCOMM est situé au 40 AV RASPAIL 94250 GENTILLY
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 15 février 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 510368400 au greffe de
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 13 160,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 70.21Z ( Conseil en relations publiques et communication)
L'activité déclarée au greffe est : agence de communication
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 70.21Z (Conseil en relations publiques et communication), les activités sont :
- - Cette classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle, y compris les activités de lobbying, apportés aux entreprises et autres organisations en matière de relations publiques et de communication.
Mais exclus
- - les activités des agences de publicité et la régie publicitaire de médias (cf73.1)
- - les études de marché et sondages (cf73.20Z)
Chiffre d’affaire
MYCOMM à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 11 418 863.00 € pour un résultat de 125 284.00 € grace à 4 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
MYCOMM est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si MYCOMM est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR79510368400
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MYCOMM de part son activité de 70.21Z ( Conseil en relations publiques et communication) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (53.9% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (13.7% des salariés)
- 00086 : Publicité (13.4% des salariés)
- 00176 : Industrie pharmaceutique (5.4% des salariés)
- 02409 : Travaux publics cadres (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (12.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- gandon vincent
- sevault grégory
Les modifications survenues dans l'administration de la société MYCOMM
- 2017-07-11 : Gérant : SEVAULT Grégory en fonction le 26 Juin 2012 ; Gérant : GANDON Vincent en fonction le 06 Juillet 2017
- 2019-08-16 : Gérant : SEVAULT Grégory ; Gérant : GANDON Vincent
Les autres mandats des administrateurs
- gandon vincent :
- 2017-07-28 : CLEAVER TRANSPORTS (522739572)
- 2017-07-21 : SCI DELS BASTIDORS (830930251)
- 2012-04-16 : GANDON VINCENT (751584244)
- 2010-10-31 : GANDON VINCENT (525357521)
- 1992-09-01 : GANDON VINCENT (389113119)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MYCOMM et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MYCOMM |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 510368400 00071 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2009-02-15 : dimanche 15 février 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 70.21Z : Conseil en relations publiques et communication |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Division | Conseil de gestion |
Activite | Conseil en relations publiques et communication |
Synonyme | conseil de gestion, conseiller en relations publiques, conseiller en communication, lobbying |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MYCOMM- CO
2019 | 1 720 723.00 | 1 683 632.00 |
2018 | 37 091.00 | 2 568 874.00 |
2019 | 13 160.00 |
2018 | 13 160.00 |
2019 | 91 260.00 |
2018 | 61 647.00 |
2019 | 1 683 632.00 |
2018 | 2 568 874.00 |
2019 | 11 418 863.00 | 11 418 863.00 |
2018 | 6 565 610.00 |
2019 | 125 284.00 |
2018 | 74 761.00 |
2019 | 91 260.00 |
2018 | 61 647.00 |
2019 | 1 367 984.00 |
2018 | 1 367 984.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MYCOMM- dimanche 15 février 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 15/02/2009N° RCS : 510368400 - Dénomination : MYCOMM - Adresse : - Activité : agence de communication. - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 6000.00 EUR - Administration : Gérant : SEVAULT Grégory.
- lundi 13 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 06 septembre 2011: Depot des comptes
- mardi 21 août 2012: Depot des comptes
- jeudi 29 août 2013: Depot des comptes
- samedi 16 août 2014: Depot des comptes
- lundi 24 août 2015: Depot des comptes
- mardi 23 août 2016: Depot des comptes
- mardi 11 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170131 publié le 11/07/2017Annonce n° 1808 N° RCS : 510368400 - Dénomination : MYCOMM - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : SEVAULT Grégory en fonction le 26 Juin 2012 ; Gérant : GANDON Vincent en fonction le 06 Juillet 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 20 février 2018: Depot des comptes
- mardi 11 septembre 2018: Depot des comptes
- vendredi 16 août 2019: Creation
Bodacc A publié le 16/08/2019N° RCS : 510368400 - Dénomination : MYCOMM - Adresse : 40 Avenue Raspail 94250 Gentilly - Activité : agence de communication - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 13160.00 EUR - Administration : Gérant : SEVAULT Grégory ; Gérant : GANDON Vincent
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MYCOMM- lundi 14 novembre 2011 : Fermé
1 AV PAUL DOUMER 94110 ARCUEIL - jeudi 01 août 2019 : Fermé
52 RUE CARVES 92120 MONTROUGE - jeudi 01 août 2013 : Fermé
21 AV DU FORT 92120 MONTROUGE - lundi 03 septembre 2018 : Ouvert
65 RUE JACQUES - LOUIS HENON 69004 LYON 4EME - lundi 03 septembre 2018 : Ouvert
1 PL SAINTES SCARBES 31000 TOULOUSE - lundi 03 septembre 2018 : Ouvert
9 RUE DE LA LAITERIE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - jeudi 01 août 2019 : Ouvert
40 AV RASPAIL 94250 GENTILLY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MYCOMM- CHEN XUAN : 49 RUE MONTMARTRE 75002 PARIS 2
- GILLET PAUL : 59 RUE LEGENDRE 75017 PARIS 17
- GILLIART MARYSE : 10 RUE DE WATTIGNIES 59175 VENDEVILLE
- MARKARIAN LAURA : 40 CHE DES PERVENCHES 83200 TOULON
- MERIOT ANNE : 182 AV DE LA REPUBLIQUE 33200 BORDEAUX
- THOMY MARION : 21 RUE BREA 75006 PARIS 6
- TYRODE OCEANE : 17 CHE DE LA CAVALERIE 09100 PAMIERS
- VERJUS STANISLAS : 73 RUE DE RENNES 75006 PARIS 6
- VESCHAMBRE SANDRINE : 17 RUE FREDERICK ARRONDELL 97150 SAINT MARTIN
- COMM'EVENTS : 35 RUE DE LA LIBERTE 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
- EURL PSI : 9 AV GOURGAUD 75017 PARIS 17
- PREMIERJANVIER COMMUNICATION & PRODUCTION : 243 BD RASPAIL 75014 PARIS 14
- SAMOA : 1 RUE DU COLONEL DE BANGE 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
- VIDEOCONTENT : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- YELLOW LAB : 20 RUE RAMPAL 75019 PARIS 19
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MYCOMM- COQUELIN FRANCOISE : 16 RUE AUGUSTE BLANQUI 94250 GENTILLY
- DIRLER ALBAN : 107 RUE BENOIT MALON 94250 GENTILLY
- GABRIEL ELIOT : 14 PL HENRI BARBUSSE 94250 GENTILLY
- IGOUDJIL YACINE : 53 RUE CHARLES FREROT 94250 GENTILLY
- LEBRUMENT SEBASTIEN : 14 RUE JEAN LOUIS 94250 GENTILLY
- RELOUZAT BILEL : 3 ALL DES TANNEURS 94250 GENTILLY
- SCHULZ PATRICIA : 10 RUE DES CHAMPS ELYSEES 94250 GENTILLY
- SI WEI : 42 AV RASPAIL 94250 GENTILLY
- TRANCHANT STEPHANE : 12 RUE JEAN LOUIS 94250 GENTILLY
- DECOR BATIMENT : 5 RUE CONDORCET 94250 GENTILLY
- LA BOITE A OUTILS : 71 AV PAUL VAILLANT COUTURIER 94250 GENTILLY
- M.F.A : 1 RUE DU BOUT DU RANG 94250 GENTILLY
- NORD-PAS-DE-4L : 7 RUE ROBERT MARCHAND 94250 GENTILLY
- SCI MSL : 71 AV PAUL VAILLANT COUTURIER 94250 GENTILLY
- SLH INGENIERIE : 119 AV PAUL VAILLANT COUTURIER 94250 GENTILLY
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MYCOMMRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives