HELIOPROD
Présentation générale de HELIOPROD
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société HELIOPROD et ses dirigeants.
Immatriculation
La société HELIOPROD est situé au 55 ALL PIERRE ZILLER 06560 VALBONNE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 07 avril 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 512517889 au greffe de
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 145,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Production d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
HELIOPROD à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 2 309 376.00 € pour un résultat de 935 738.00 € grace à 17 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
HELIOPROD est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si HELIOPROD est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR83512517889
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à HELIOPROD de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- pinarello
- puccini, nomination de l'
Les modifications survenues dans l'administration de la société HELIOPROD
- 2010-06-25 : modification du Gérant non associé Roesch, Frantz Armand Yves, modification du Gérant non associé De Segogne, Jérôme Joseph, nomination de l'Associé en nom : IXO, nomination de l'Associé en nom : HELIOPHILE, nomination de l'Associé en nom : COMBIN, nomination de l'Associé en nom : ORCHARD, nomination de l'Associé en nom : PUCCINI
- 2011-01-30 : Associé en nom partant : PUCCINI, nomination de l'Associé en nom : PINARELLO
- 2017-08-04 : modification du Président De Segogne, Jérôme Joseph, Gérant non associé partant : Roesch, Frantz Armand Yves, Associé en nom partant : IXO, Associé en nom partant : HELIOPHILE, Associé en nom partant : COMBIN, Associé en nom partant : ORCHARD, Associé en nom partant : PINARELLO, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FAYETTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : DI AUDIT
- 2018-09-23 : Président : WESTORANGE 1215 modification le 01 Février 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : DI AUDIT en fonction le 20 Septembre 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : FAYETTE & ASSOCIES en fonction le 20 Septembre 2018
Les autres mandats des administrateurs
- pinarello :
- 2013-03-19 : SOLOGNE BIOGAZ (538898206)
- 2012-08-28 : HELIOPROD METHANISATION (538419003)
- 2011-01-30 : AVEYRON ENERGIES NOUVELLES (513420778)
- 2011-01-30 : PRODELIOS (522813377)
- 2011-01-28 : DEVELIOS (522812171)
- puccini, nomination de l' :
- 2011-01-30 : AVEYRON ENERGIES NOUVELLES (513420778)
- 2011-01-30 : PRODELIOS (522813377)
- 2011-01-28 : DEVELIOS (522812171)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société HELIOPROD et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | HELIOPROD |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 512517889 00030 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2009-04-07 : mardi 07 avril 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de HELIOPROD- CO
2019 | 19 057 639.00 | 15 855 684.00 |
2018 | 3 201 955.00 | 17 126 840.00 |
2019 | 1 145.00 |
2018 | 1 145.00 |
2019 | 685 014.00 |
2018 | 235 897.00 |
2019 | 15 855 684.00 |
2018 | 17 126 840.00 |
2019 | 2 309 376.00 | 2 309 376.00 |
2018 | 2 216 113.00 |
2019 | 935 738.00 |
2018 | 243 789.00 |
2019 | 685 014.00 |
2018 | 235 897.00 |
2019 | 9 875 271.00 | 3 120 865.00 |
2018 | 1 558 694.00 | 5 195 712.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société HELIOPROD- mardi 07 avril 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 07/04/2009N° RCS : 512517889 - Dénomination : HELIOPROD - Adresse : 39 avenue George V 75008 Paris - Activité : Le conseil aux entreprises, le développement de projets de centrales de production d'énergies renouvelables, la recherche et l'obtention de toutes autorisations, notamment administratives, aux fins de la production d'énergie, la location, l'acquisition, la détention et la cession de réserves foncières ou de biens immobiliers, ou de toutes sociétés détenant ou ayant vocation à détenir des réserves foncières ou des biens immobiliers, en vue de la production d'énergies renouvelables, la participation dans toute société de production d'énergies renouvelables - forme juridique : SARL à capital variable - capital : - Administration : Gérant : Roesch, Frantz Armand Yves, Gérant : De Segogne, Jérôme Joseph. .
- vendredi 25 juin 2010: Modification
Bodacc B n°20100122 publié le 25/06/2010Annonce n° 1037 N° RCS : 512517889 - Dénomination : HELIOPROD Le conseil aux entreprises, le développement de projets de centrales de production d'énergies renouvelables, la recherche et l'obtention de toutes autorisations, notamment administratives, aux fins de la production d'énergie, la location, l'acquisition, la détention et la cession de réserves foncières ou de biens immobiliers, ou de toutes sociétés détenant ou ayant vocation à détenir des réserves foncières ou des biens immobiliers, en vue de la production d'énergies renouvelables, la participation dans toute société de production d'énergies renouvelables - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : modification du Gérant non associé Roesch, Frantz Armand Yves, modification du Gérant non associé De Segogne, Jérôme Joseph, nomination de l'Associé en nom : IXO, nomination de l'Associé en nom : HELIOPHILE, nomination de l'Associé en nom : COMBIN, nomination de l'Associé en nom : ORCHARD, nomination de l'Associé en nom : PUCCINI - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- lundi 12 juillet 2010: Depot des comptes
- dimanche 30 janvier 2011: Modification
Bodacc B n°20110021 publié le 30/01/2011Annonce n° 709 N° RCS : 512517889 - Dénomination : HELIOPROD Le conseil aux entreprises, le développement de projets de centrales de production d'énergies renouvelables, la recherche et l'obtention de toutes autorisations, notamment administratives, aux fins de la production d'énergie, la location, l'acquisition, la détention et la cession de réserves foncières ou de biens immobiliers, ou de toutes sociétés détenant ou ayant vocation à détenir des réserves foncières ou des biens immobiliers, en vue de la production d'énergies renouvelables, la participation dans toute société de production d'énergies renouvelables - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Associé en nom partant : PUCCINI, nomination de l'Associé en nom : PINARELLO - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 03 décembre 2013: Depot des comptes
- mercredi 15 octobre 2014: Depot des comptes
- mardi 21 juillet 2015: Depot des comptes
- jeudi 11 mai 2017: Depot des comptes
- vendredi 04 août 2017: Modification
Bodacc B n°20170148 publié le 04/08/2017Annonce n° 2528 N° RCS : 512517889 - Dénomination : HELIOPROD - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : modification du Président De Segogne, Jérôme Joseph, Gérant non associé partant : Roesch, Frantz Armand Yves, Associé en nom partant : IXO, Associé en nom partant : HELIOPHILE, Associé en nom partant : COMBIN, Associé en nom partant : ORCHARD, Associé en nom partant : PINARELLO, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FAYETTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : DI AUDIT - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- lundi 07 août 2017: Depot des comptes
- mardi 17 avril 2018: Modification
Bodacc B n°20180074 publié le 17/04/2018Annonce n° 24 N° RCS : 512517889 - Dénomination : HELIOPROD - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1144.6 EUR - Administration : - Modification : Société ayant participé à l'opération de fusion : CAUSSES ENERGIES NOUVELLES. Forme juridique : SASU. Siège social : 55 allée Pierre Ziller Immeuble Atlantis Sophia Antipolis 06560 VALBONNE. RCS GRASSE 522 939 792
- mardi 17 avril 2018: Modification
Bodacc B n°20180074 publié le 17/04/2018Annonce n° 25 N° RCS : 512517889 - Dénomination : HELIOPROD - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1144.60 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital. Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination CAUSSES ENERGIES NOUVELLES Forme juridique SAS Siège social 55 allée Pierre Ziller Immeuble Atlantis Sophia Antipolis 06560 VALBONNE Rcs GRASSE 522 939 792.
- mercredi 08 août 2018: Depot des comptes
- dimanche 23 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180181 publié le 23/09/2018Annonce n° 34 N° RCS : 512517889 - Dénomination : HELIOPROD - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : WESTORANGE 1215 modification le 01 Février 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : DI AUDIT en fonction le 20 Septembre 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : FAYETTE & ASSOCIES en fonction le 20 Septembre 2018 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 21 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société HELIOPROD- mercredi 05 juillet 2017 : Fermé
39 AV GEORGE V 75008 PARIS 8 - vendredi 08 décembre 2017 : Fermé
100 RUE ALBERT CAQUOT 06410 BIOT - lundi 13 mai 2019 : Ouvert
55 ALL PIERRE ZILLER 06560 VALBONNE - samedi 30 décembre 2017 : Ouvert
LA VARENNE OUEST 15100 SAINT-FLOUR - samedi 30 décembre 2017 : Ouvert
LES LATTES 15130 ARPAJON-SUR-CERE - samedi 30 décembre 2017 : Ouvert
MONVIEL 15130 ARPAJON-SUR-CERE - samedi 30 décembre 2017 : Ouvert
LD COMBELLES 15130 ARPAJON-SUR-CERE - samedi 30 décembre 2017 : Ouvert
LA BESQUE 15130 ARPAJON-SUR-CERE - vendredi 31 août 2018 : Fermé
CENRAUD PERS 12210 SOULAGES-BONNEVAL - vendredi 31 août 2018 : Fermé
COMBACAU CAUSSANEL 12630 MONTROZIER - samedi 30 décembre 2017 : Ouvert
LD LE MAS HERMET CADASTRE 12420 ARGENCES EN AUBRAC - samedi 30 décembre 2017 : Ouvert
LD VERNHES 12210 LAGUIOLE - samedi 30 décembre 2017 : Ouvert
LD ANCAN 12210 LAGUIOLE - samedi 30 décembre 2017 : Ouvert
LD LE VILLARET CADASTRE 12150 SEVERAC D'AVEYRON - samedi 30 décembre 2017 : Ouvert
LD MOUILHAC 12210 CURIERES - samedi 30 décembre 2017 : Ouvert
LD LE MOULIN DE ROQUES 12210 CURIERES - samedi 30 décembre 2017 : Ouvert
LD ALBES 12210 LAGUIOLE - samedi 30 décembre 2017 : Ouvert
LD LE DUC 12210 CURIERES - samedi 30 décembre 2017 : Ouvert
LD LA BORIE DE SALELLES 12210 CURIERES - samedi 30 décembre 2017 : Ouvert
LD LA ROQUETTE 12210 CURIERES - vendredi 31 août 2018 : Fermé
LD LES HORTS 12470 CONDOM D'AUBRAC - vendredi 31 août 2018 : Fermé
LD LA BARAQUE DES ESCUDIERS 12240 CASTANET - vendredi 31 août 2018 : Fermé
LD LA SALVETAT 12170 DURENQUE - vendredi 31 août 2018 : Fermé
RUAU HAUT 12110 AUBIN - vendredi 31 août 2018 : Fermé
PLAGNES 12420 ARGENCES EN AUBRAC - samedi 30 décembre 2017 : Fermé
VITRAC EN VIADENE LE MAS HERMET 12420 ARGENCES EN AUBRAC - samedi 30 décembre 2017 : Fermé
SEVERAC LE CHATEAU LE VILLARET 12150 SEVERAC D'AVEYRON - samedi 30 décembre 2017 : Ouvert
LD MOUILHAC 12210 CURIERES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société HELIOPROD- LECOMTE SEBASTIEN : 24 ROUTE DU CHENE 44530 SEVERAC
- PAINEAU CHRISTIAN : LE GRAND COUDRAY 72440 COUDRECIEUX
- VEUILLEZ SEBASTIEN : 4 SQ DU BEAU SITE 68700 ASPACH-LE-BAS
- WARD PHILIP : 79160 BEUGNON-THIREUIL
- CENTRALE MOULIN NEUF SARL : LD LE MOULIN NEUF 36200 LE MENOUX
- ENGIE GREEN 249 : 215 RUE SAMUEL MORSE 34000 MONTPELLIER
- ENGIE GREEN VALLEE DU LARHON : 215 RUE SAMUEL MORSE 34000 MONTPELLIER
- FERME SOLAIRE MUSEE DU TRACTEUR : 12 RUE MARTIN LUTHER KING 14280 SAINT-CONTEST
- GDSOL 102 : 69 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS 2
- JS ENERGIE : 8 RUE JEAN MONNET 68200 MULHOUSE
- LES TOITS DE LA MARONDIERE : LA MARONDIERE 85700 MENOMBLET
- SARL LOUSTAOU ENERGIE : LD BOURDA 40700 MONGET
- SCS SUNVALUE 2 : 21 RUE JACQUES CARTIER 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
- SNC BAC ROUGE NRJ 974 : 12 RUE DES BAIES ROSES 97460 SAINT-PAUL
- SOCIETE DE L'OFFICIERE : 13 L OFFICIERE 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société HELIOPROD- GOAD NATHALIE : 768 CHE DE LA VEYRIERE 06560 VALBONNE
- KIEFFER MATHILDE : 140 RUE ALBERT EINSTEIN 06560 VALBONNE
- LOCHON DANIEL : 1422 CHE DU VAL MARTIN 06560 VALBONNE
- WESTWOOD LORRAINE : 1605 RTE DE CANNES 06560 VALBONNE
- 3C INVESTMENTS : LA VEYRIERE 06560 VALBONNE
- AMF : 291 RUE ALBERT CAQUOT 06560 VALBONNE
- CG FINANCE : 630 RTE DES DOLINES 06560 VALBONNE
- DOOMAP : 245 RTE DES LUCIOLES 06560 VALBONNE
- EMICASA : 120 RTE DES MACARONS 06560 VALBONNE
- JAMI : 1200 RTE DES LUCIOLES 06560 VALBONNE
- NAV COMPANY : 1600 RTE DE CANNES 06560 VALBONNE
- SAS FINANCE PARTNERS COTE D'AZUR : 2405 RTE DES DOLINES 06560 VALBONNE
- SCI L ODYSSEE : LE DARBOUSSON 06560 VALBONNE
- SMILXPORT : 3 RUE SOUBEIRANNE 06560 VALBONNE
- VISIPLUS : 1300 RTE DES CRETES 06560 VALBONNE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société HELIOPRODRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives