S P M
Présentation générale de S P M
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société S P M et ses dirigeants.
Immatriculation
La société S P M est situé au 14 RUE DES ENTREPRENEURS 91560 CROSNE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 01 novembre 2009 et qui est immatriculée sous le numéro 517908489 au greffe de
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 50 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.99C ( Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.99C (Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment), les activités sont :
- - gros uvre de bâtiment sans responsabilité globale de la construction
- - les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- - maçonnerie et travaux courants de béton armé
- - maçonnerie, pavage
- - montage d'armatures destinées aux coffrages en béton
- - réalisation de clôtures en maçonnerie ou en plaques de béton
- - réalisation de raccordements à la voirie et aux réseaux divers (hors travaux de tranchées)
Chiffre d’affaire
S P M à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 2 598 933.00 € pour un résultat de 96 992.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
S P M est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si S P M est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR43517908489
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à S P M de part son activité de 43.99C ( Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (47.9% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (36.9% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (6.1% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (2.4% des salariés)
- 01702 : Travaux publics ouvriers (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société S P M
- 2011-10-16 : Gérant : KOC Haci en fonction le 07 Octobre 2011
- 2018-07-13 : Président : KOC Haci modification le 11 Juillet 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société S P M et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | S P M |
Dénomination usuelle de l'unité légale | S P M |
Sigle de l'unité légale | S P M |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 517908489 00043 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2009-11-01 : dimanche 01 novembre 2009 |
Activité principale de l'unité légale | 43.99C : Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Autres travaux de construction spécialisés |
Activite | Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment |
Synonyme | maçonnerie, maçon, gros oeuvre |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de S P M- CO
2017 | 1 601 144.00 | 1 472 410.00 |
2016 | 128 733.00 |
2017 | 50 000.00 |
2016 |
2017 | 76 471.00 |
2016 |
2017 | 1 472 410.00 |
2016 |
2017 | 2 598 933.00 | 2 598 933.00 |
2016 |
2017 | 96 992.00 |
2016 |
2017 | 76 471.00 |
2016 |
2017 | 1 092 079.00 | 6 928.00 |
2016 | 1 084 794.00 | 356.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société S P M- dimanche 01 novembre 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/11/2009N° RCS : 517908489 - Dénomination : SERVICE PREFA MACONNERIE - Adresse : - Activité : terrassement, maçonnerie générale. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 30000.00 EUR - Administration : Gérant : MURT Salim
- dimanche 16 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110201 publié le 16/10/2011Annonce n° 1989 N° RCS : 517908489 - Dénomination : SERVICE PREFA MACONNERIE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : KOC Haci en fonction le 07 Octobre 2011 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
- mardi 06 novembre 2012: Depot des comptes
- dimanche 11 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130154 publié le 11/08/2013Annonce n° 2287 N° RCS : 517908489 - Dénomination : SPM - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination. Suppression du sigle. Modification de l'adresse du siège.
- mardi 05 janvier 2016: Depot des comptes
- mardi 05 janvier 2016: Depot des comptes
- mardi 05 janvier 2016: Depot des comptes
- dimanche 17 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160076 publié le 17/04/2016Annonce n° 1946 N° RCS : 517908489 - Dénomination : SPM - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 50000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- jeudi 01 décembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 13 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180132 publié le 13/07/2018Annonce n° 1249 N° RCS : 517908489 - Dénomination : SPM - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : KOC Haci modification le 11 Juillet 2018 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mardi 10 septembre 2019: Depot des comptes
- mardi 10 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société S P M- mercredi 01 juin 2011 : Fermé
10 RUE JEAN JAURES 91860 EPINAY-SOUS-SENART - jeudi 20 juin 2013 : Fermé
16 RUE DES BATISSEURS 91560 CROSNE - mercredi 01 juin 2011 : Fermé
16 AV DE LA PLAINE HAUTE 91560 CROSNE - dimanche 08 février 2015 : Ouvert
14 RUE DES ENTREPRENEURS 91560 CROSNE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société S P M- ANGIBAULT THOMAS : 5 HAM DES GENETS 29710 LANDUDEC
- BASKAL ISA : 17 RUE VERGUIN 38150 ROUSSILLON
- KUS MEHMET : 12 SQ DE GALICIE 35200 RENNES
- VIRVARA VALENTIN : 66 RUE DE FRANCE 06000 NICE
- ATPTEX : 65 RUE DU DRAGON 59200 TOURCOING
- CONSTRUCTIONS EL HAMIDI : 8 RUE LO BADAREL 11000 CARCASSONNE
- ENTREPRISE GENERALE BATIMENT LOCATION : 48 RTE DE L'EUROPE 33910 SAINT-DENIS-DE-PILE
- ENTREPRISE MOUTHON ALEXANDRE : 3 RUE DE LA FONTAINE AUREIL MAISON 88320 LAMARCHE
- ETS MIGNARD ANTOINE ET FILS : IMP DE L ENCLOS 11700 PEPIEUX
- FRANAT BATI : AV MAZARIN 91380 CHILLY-MAZARIN
- R.E.H : 34 RUE DE CERVET 10800 SAINT-LEGER-PRES-TROYES
- SARL BIZEUL : BD PASTEUR 53800 RENAZE
- SARL CMS : 198 RUE DE LYON 13015 MARSEILLE 15
- SCB : 61 RUE DE BELLEVILLE 75019 PARIS 19
- T E C B A T-TECHNIQUES ENERGIES CONCEPT BATIMENT : 155 RTE DES 3 LUCS 13011 MARSEILLE 11
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société S P M- DOUCOURE SAIBOU : 30 AV DE LA REPUBLIQUE 91560 CROSNE
- JABEUR MYRIAM : 32 AV JEAN JAURES 91560 CROSNE
- MORLAND SOFIANE : 58 AV JEAN JAURES 91560 CROSNE
- PELLETIER EMELINE : 4 RUE SUZANNE 91560 CROSNE
- PIROU JEREMY : 6 PL DES SORBIERS 91560 CROSNE
- RAHHOU MOHAMMED : 30 AV DE LA REPUBLIQUE 91560 CROSNE
- AMICALE LAIQUE DE CROSNE : 28 RUE COLBERT 91560 CROSNE
- ARAMIS COSMETIQUE : 1 RUE DES VIGNES 91560 CROSNE
- BIOLAB : 24 RUE DES BATISSEURS 91560 CROSNE
- CTRE COM ACTION SOCIALE DE CROSNE : 31 AV JEAN JAURES 91560 CROSNE
- DOM THERMIQUE SARL : 2 ALL DE L EGALITE 91560 CROSNE
- F.A CONSULTING : 1 RUE HECTOR BERLIOZ 91560 CROSNE
- LES ATELIERS D'AUREA : 7 RUE BEAUSEJOUR 91560 CROSNE
- OP'LA LES CREATIONS LYRIQUES : 25 RUE SIMONE 91560 CROSNE
- PRESSING SOPHIE : 8 AV SALVADOR ALLENDE 91560 CROSNE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société S P MRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives