SAULUSAC HOLDING
Présentation générale de SAULUSAC HOLDING
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SAULUSAC HOLDING et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SAULUSAC HOLDING est situé au 123 QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY-SUR-SEINE
C'est une grande entreprise qui a été crée le lundi 15 février 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 520280892 au greffe de
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 4 110 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
SAULUSAC HOLDING à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 716 274.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
SAULUSAC HOLDING est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si SAULUSAC HOLDING est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR71520280892
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SAULUSAC HOLDING de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SAULUSAC HOLDING
- 2010-04-06 : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST& YOUNG et Autres en fonction le 15 Février 2010 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 15 Février 2010 Président : MICHAULT Jacques en fonction le 24 Mars 2010
- 2012-09-07 : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 15 Février 2010 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 15 Février 2010 Président : CORDARO Concettina en fonction le 30 Août 2012
- 2014-02-27 : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 05 Septembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 05 Septembre 2012 Président : FRANPRIX EXPANSION en fonction le 18 Février 2014
- 2016-09-07 : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 05 Septembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 05 Septembre 2012 Président : DAVID Jean-Philippe en fonction le 02 Septembre 2016
- 2017-09-29 : Président : DAVID Jean-Philippe en fonction le 02 Septembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 26 Septembre 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SAULUSAC HOLDING et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SAULUSAC HOLDING |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 520280892 00024 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2010-02-15 : lundi 15 février 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SAULUSAC HOLDING- CO
2019 | 10 301 011.00 | 4 106 852.00 |
2018 | 6 194 159.00 | 4 592 549.00 |
2019 | 4 110 000.00 |
2018 | 4 110 000.00 |
2019 | -687 342.00 |
2018 | -270 784.00 |
2019 | 4 106 852.00 |
2018 | 4 592 549.00 |
2019 | 716 274.00 |
2018 | 3 674 848.00 |
2019 | -687 342.00 |
2018 | -270 784.00 |
2019 | 875 813.00 |
2018 | 875 813.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SAULUSAC HOLDING- mardi 02 mars 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 02/03/2010N° RCS : 520280892 - Dénomination : LEADER PRICE COLMAR - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 10000.00 EUR - Administration : Président : FOUCAULT Eric Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
- mardi 06 avril 2010: Modification
Bodacc B n°20100067 publié le 06/04/2010Annonce n° 1519 N° RCS : 520280892 - Dénomination : LEADER PRICE COLMAR - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST& YOUNG et Autres en fonction le 15 Février 2010 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 15 Février 2010 Président : MICHAULT Jacques en fonction le 24 Mars 2010 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 25 novembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 07 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120173 publié le 07/09/2012Annonce n° 1068 N° RCS : 520280892 - Dénomination : LEADER PRICE COLMAR - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 15 Février 2010 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 15 Février 2010 Président : CORDARO Concettina en fonction le 30 Août 2012 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 06 novembre 2012: Depot des comptes
- jeudi 22 août 2013: Depot des comptes
- jeudi 27 février 2014: Modification
Bodacc B n°20140041 publié le 27/02/2014Annonce n° 2550 N° RCS : 520280892 - Dénomination : SAULUSAC HOLDING holding. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 05 Septembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 05 Septembre 2012 Président : FRANPRIX EXPANSION en fonction le 18 Février 2014 - Modification : Modification de la dénomination. Modification de représentant. Modification de l'activité. Modification de la date de début d'activité.
- samedi 02 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 17 décembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150243 publié le 17/12/2015Annonce n° 1943 N° RCS : 520280892 - Dénomination : SAULUSAC HOLDING - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège..
- vendredi 18 décembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 07 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160175 publié le 07/09/2016Annonce n° 1637 N° RCS : 520280892 - Dénomination : SAULUSAC HOLDING - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 05 Septembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 05 Septembre 2012 Président : DAVID Jean-Philippe en fonction le 02 Septembre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 26 janvier 2017: Depot des comptes
- mercredi 20 septembre 2017: Depot des comptes
- vendredi 29 septembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170187 publié le 29/09/2017Annonce n° 2922 N° RCS : 520280892 - Dénomination : SAULUSAC HOLDING - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : DAVID Jean-Philippe en fonction le 02 Septembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 26 Septembre 2017 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 23 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180038 publié le 23/02/2018Annonce n° 1858 N° RCS : 520280892 - Dénomination : SAULUSAC HOLDING - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 4110000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 08 août 2018: Depot des comptes
- dimanche 04 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SAULUSAC HOLDING- mercredi 24 juin 2015 : Fermé
2 RTE DU PLESSIS 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE - mercredi 24 juin 2015 : Ouvert
123 QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY-SUR-SEINE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SAULUSAC HOLDING- AB PAIES : 2 IMPASSE DU TAILLIS 60117 VAUCIENNES
- ALAN ALLMAN ASSOCIATES : 15 RUE ROUGET DE LISLE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- BODE : 3 RUE DONATELLO 92400 COURBEVOIE
- CHERNI INVEST : 3 RUE DU MOULIN POPULLE 42300 ROANNE
- FINANCIERE GN : 9 RUE ANATOLE DE LA FORGE 75017 PARIS 17
- FLOTHI : LA CORBAZ 73340 BELLECOMBE-EN-BAUGES
- FORTALEZA : 5 AV LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS 16
- GROUPE VALORIA : 65 RUE DE PRONY 75017 PARIS 17
- JMC PARTICIPATION : 1 RUE MONTIGNAC 03200 VICHY
- OMER FINANCE : 36 RUE JEAN JULLIEN DAVIN 26000 VALENCE
- PERSEPHONE : 2 RUE AMBROISE CROIZAT 42490 FRAISSES
- S.P.C. FINANCES : 45 BD DES BROTTEAUX 69006 LYON 6EME
- SIMBA : 25 RUE DE VENDENHEIM 67170 BRUMATH
- T.R.F. : 5 LOT DES TILLEULS 35680 VERGEAL
- UTOPIA : 20 RUE VOLTAIRE 93100 MONTREUIL
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SAULUSAC HOLDING- ABADOU KAMAL : 39 RUE CAMILLE BLANC 94400 VITRY-SUR-SEINE
- DUMESNY SOPHIE : 7 RUE BEETHOVEN 94400 VITRY-SUR-SEINE
- JOUAN JULIEN : 28 RUE DE LA FERME 94400 VITRY-SUR-SEINE
- MENDES NORAN : 65 RUE DE LA CONCORDE 94400 VITRY-SUR-SEINE
- SAING BUN : 25 RUE CAMILLE BLANC 94400 VITRY-SUR-SEINE
- SEMENIAKO MICHEL : 153 RUE TALMA 94400 VITRY-SUR-SEINE
- SOUMBOUNOU SAMBA : 130 AV DU GROUPE MANOUCHIAN 94400 VITRY-SUR-SEINE
- A 2 R.. : 97 AV JEAN JAURES 94400 VITRY-SUR-SEINE
- ASSOCIATION DE QUARTIER DU PORT A L'ANGLAIS : 36 RUE AUDIGEOIS 94400 VITRY-SUR-SEINE
- ENSEIGNE : 182 AV ROUGET DE LISLE 94400 VITRY-SUR-SEINE
- LE RAPPOPORCHESTRA : 49 RUE CHARLES FOURIER 94400 VITRY-SUR-SEINE
- MORGADO BATIMENT : 47 BD DE STALINGRAD 94400 VITRY-SUR-SEINE
- RESO IDF : 19 QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY-SUR-SEINE
- SOMASHA : 14 RUE DES PEPINIERES 94400 VITRY-SUR-SEINE
- VOITURIER CLUB : 58 RUE PAUL ARMANGOT 94400 VITRY-SUR-SEINE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SAULUSAC HOLDINGRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives