ELICIO VENT D'OUEST
Présentation générale de ELICIO VENT D'OUEST
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ELICIO VENT D'OUEST et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ELICIO VENT D'OUEST est situé au 30 BD RICHARD LENOIR 75011 PARIS 11
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 16 janvier 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 520334798 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 2 957 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Production d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
ELICIO VENT D'OUEST à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 3 426 285.00 € pour un résultat de 138 098.00 € grace à 3 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
ELICIO VENT D'OUEST est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si ELICIO VENT D'OUEST est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR90520334798
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ELICIO VENT D'OUEST de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- dumont, emile jacques
- dumont, emile jacques ;
- elicio france
- lds nv,
Les modifications survenues dans l'administration de la société ELICIO VENT D'OUEST
- 2014-07-20 : Président partant : LDS NV, nomination du Président : Dumont, Emile Jacques
- 2020-10-25 : Président partant : Dumont, Emile Jacques ; nomination du Président : ELICIO FRANCE
- 2021-02-14 : Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Georghiou, Jean-Christophe
- 2021-02-18 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Les autres mandats des administrateurs
- dumont, emile jacques :
- 2014-09-10 : PIGEON BLANC (517487427)
- 2014-07-22 : SOCIETE DU PARC EOLIEN LA TOURELLE (497900704)
- elicio france :
- 2020-10-25 : ELICIO BRETAGNE (509111613)
- 2020-10-25 : PARC EOLIEN BOIS DE GRISAN (798441861)
- 2020-10-23 : BROCELIANDE ENERGIES LOCALES (479505877)
- 2020-10-23 : PIGEON BLANC (517487427)
- 2020-10-18 : PARC EOLIEN CROIX DES 3 CHESNOTS (512751835)
- 2020-10-15 : PENQUER EOLIEN (512461195)
- 2020-10-06 : SOCIETE DU PARC EOLIEN LA TOURELLE (497900704)
- 2020-10-02 : LES ROYEUX ENERGIES (751093725)
- lds nv, :
- 2014-09-10 : PIGEON BLANC (517487427)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ELICIO VENT D'OUEST et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ELICIO VENT D'OUEST |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 520334798 00060 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2010-01-16 : samedi 16 janvier 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ELICIO VENT D'OUEST- CO
2019 | 23 399 929.00 | 18 415 967.00 |
2018 | 4 983 962.00 | 21 400 866.00 |
2019 | 2 957 000.00 |
2018 | 2 957 000.00 |
2019 | 99 417.00 |
2018 | 762 456.00 |
2019 | 18 415 967.00 |
2018 | 21 400 866.00 |
2019 | 3 426 285.00 | 3 426 285.00 |
2018 | 3 032 425.00 |
2019 | 138 098.00 |
2018 | 790 780.00 |
2019 | 99 417.00 |
2018 | 762 456.00 |
2019 | 14 479 074.00 | 4 409 783.00 |
2018 | 1 484 519.00 | 8 584 772.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ELICIO VENT D'OUEST- lundi 05 septembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 13 janvier 2012: Immatriculation
Bodacc A publié le 13/01/2012N° RCS : 520334798 - Dénomination : ELECTRAWINDS MORBIHAN - Adresse : 25 avenue de l'Opéra 75001 Paris - Activité : Construction, exploitation, commercialisation promotion, Projes éoliens, production, distribution, vente électricité, commercialisation à partir de sources d'énergies renouvelables pour ces projets éoliens. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 37000 EUR - Administration : Président : LDS NV, Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC.
- samedi 15 septembre 2012: Depot des comptes
- dimanche 20 juillet 2014: Modification
Bodacc B n°20140137 publié le 20/07/2014Annonce n° 2105 N° RCS : 520334798 - Dénomination : ELECTRAWINDS MORBIHAN - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : LDS NV, nomination du Président : Dumont, Emile Jacques - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 01 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150064 publié le 01/04/2015Annonce n° 2090 N° RCS : 520334798 - Dénomination : ELICIO MORBIHAN - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination
- mardi 21 avril 2015: Depot des comptes
- mardi 23 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150118 publié le 23/06/2015Annonce n° 1213 N° RCS : 520334798 - Dénomination : ELICIO VENT D'OUEST Développement, construction, supervision et exploitation de parcs éoliens - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination, l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mardi 16 février 2016: Depot des comptes
- mardi 12 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160072 publié le 12/04/2016Annonce n° 1287 N° RCS : 520334798 - Dénomination : ELICIO VENT D'OUEST - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 875000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mardi 27 septembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 18 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 23 août 2018: Depot des comptes
- mercredi 21 août 2019: Depot des comptes
- dimanche 25 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200208 publié le 25/10/2020Annonce n° 1805 N° RCS : 520334798 - Dénomination : ELICIO VENT D'OUEST - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 2957000 EUR - Administration : Président partant : Dumont, Emile Jacques ; nomination du Président : ELICIO FRANCE - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 14 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210031 publié le 14/02/2021Annonce n° 1775 N° RCS : 520334798 - Dénomination : ELICIO VENT D'OUEST - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 2957000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Georghiou, Jean-Christophe - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 18 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210034 publié le 18/02/2021Annonce n° 5893 N° RCS : 520334798 - Dénomination : ELICIO VENT D'OUEST - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 2957000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ELICIO VENT D'OUEST- vendredi 23 septembre 2011 : Fermé
24 AV JEAN LEBAS 59100 ROUBAIX - lundi 02 mars 2015 : Fermé
25 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1 - mardi 22 mai 2018 : Fermé
LA FORET DE GRISAN 56910 SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE - vendredi 20 janvier 2012 : Ouvert
PENGAN 56580 BREHAN - mardi 22 mai 2018 : Fermé
PARC EOLIEN DU HOUSSA 56140 RUFFIAC - lundi 02 mars 2015 : Ouvert
30 BD RICHARD LENOIR 75011 PARIS 11 - mardi 23 juin 2015 : Ouvert
LE CHAMP DU PETIT RICORDEAU 53640 LE RIBAY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ELICIO VENT D'OUEST- CAILLE JEANNE : 2 RUE ALBERT 33300 BORDEAUX
- DEBLAOUI HASSAN : 5 ALL RENE CASSIN 78190 TRAPPES
- TERKI MEHDI : 11 DE LA HAUTE PANNEE 62850 ALQUINES
- ENFINITY PV8 : 78 AV JACQUES COEUR 86000 POITIERS
- ENGIE PV RIVESALTES 3 : 215 RUE SAMUEL MORSE 34000 MONTPELLIER
- GENDRON ENERGIE : 2 RUE DE LA GRECE 86170 CISSE
- HEDIOS RENDEMENT 265 : RUE JULES THIREL 97460 SAINT-PAUL
- ISI (IMMOBILIERE SOLAIRE INDUSTRIELLE) : LE PRIEURE 04350 MALIJAI
- MARRAONI MARTIAL- DABROWSKI SONIA : 5 CHE HOUABRE 89510 VERON
- PARC EOLIEN DE RIVESALTES : 17 RUE DE LA FRISE 38000 GRENOBLE
- PASCON ECD : VEDRINES 43170 THORAS
- SARL DU BOURG : LE BOURG 58270 CIZELY
- SARL HYDRO-ELECTRIQUE DU FARGA : 29 ALL DU CASSIEU 11400 CASTELNAUDARY
- SOCIETE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE AUTONOME RENOUVELABLE : 15 CHE DE COURLANDON 01150 LAGNIEU
- TECHNIQUE SOLAIRE INVEST 13 : 26 RUE ANNET SEGERON 86580 BIARD
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ELICIO VENT D'OUEST- DOTTI NINA : 84 RUE OBERKAMPF 75011 PARIS 11
- PRIEUR BERNARD : 77 AV PARMENTIER 75011 PARIS 11
- RUPP JOSEPH : 29 RUE DE LA FOLIE REGNAULT 75011 PARIS 11
- ABARTISAN : 106 RUE DE MONTREUIL 75011 PARIS 11
- ABN : 70 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD 75011 PARIS 11
- COTRAM DRAY : 10 BD JULES FERRY 75011 PARIS 11
- HE XIN : 133 AV PARMENTIER 75011 PARIS 11
- HUSAN : 92 RUE DE CHARONNE 75011 PARIS 11
- J.O. BERG EURL : 25 BD DE BELLEVILLE 75011 PARIS 11
- SATIS FASHION : 3 RUE FRANCOIS NEUFCHATEAU 75011 PARIS 11
- SCOOT AVENIR : 110 RUE DE MONTREUIL 75011 PARIS 11
- SEP MARTINE : 154 RUE OBERKAMPF 75011 PARIS 11
- SERGENT PAPERS : 222 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11
- STRONG CURRENT : 7 RUE AUGUSTE BARBIER 75011 PARIS 11
- SYND.COPR. 35 RUE LEON FROT 75011 PA : 35 RUE LEON FROT 75011 PARIS 11
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ELICIO VENT D'OUESTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives