PARC EOLIEN BOIS DE GRISAN
Présentation générale de PARC EOLIEN BOIS DE GRISAN
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PARC EOLIEN BOIS DE GRISAN et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PARC EOLIEN BOIS DE GRISAN est situé au 30 BD RICHARD LENOIR 75011 PARIS 11
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 octobre 2013 et qui est immatriculée sous le numéro 798441861 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 2 400 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Production d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
PARC EOLIEN BOIS DE GRISAN à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 3 343 056.00 € pour un résultat de 124 766.00 € grace à 3 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
PARC EOLIEN BOIS DE GRISAN est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si PARC EOLIEN BOIS DE GRISAN est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR29798441861
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PARC EOLIEN BOIS DE GRISAN de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- dumont, emile jacques ;
- elicio france
Les modifications survenues dans l'administration de la société PARC EOLIEN BOIS DE GRISAN
- 2014-07-17 : Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 21 Novembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 21 Novembre 2013 Président : DUMONT Emile Jacques en fonction le 08 Juillet 2014
- 2020-10-25 : Président partant : Dumont, Emile Jacques ; nomination du Président : ELICIO FRANCE
- 2021-02-14 : Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Georghiou, Jean-Christophe
- 2021-02-19 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Les autres mandats des administrateurs
- elicio france :
- 2020-10-25 : ELICIO VENT D'OUEST (520334798)
- 2020-10-25 : ELICIO BRETAGNE (509111613)
- 2020-10-23 : PIGEON BLANC (517487427)
- 2020-10-23 : BROCELIANDE ENERGIES LOCALES (479505877)
- 2020-10-18 : PARC EOLIEN CROIX DES 3 CHESNOTS (512751835)
- 2020-10-15 : PENQUER EOLIEN (512461195)
- 2020-10-06 : SOCIETE DU PARC EOLIEN LA TOURELLE (497900704)
- 2020-10-02 : LES ROYEUX ENERGIES (751093725)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PARC EOLIEN BOIS DE GRISAN et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PARC EOLIEN BOIS DE GRISAN |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 798441861 00035 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2013-10-01 : mardi 01 octobre 2013 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PARC EOLIEN BOIS DE GRISAN- CO
2019 | 23 503 658.00 | 19 613 447.00 |
2018 | 3 890 211.00 | 21 776 461.00 |
2019 | 2 400 000.00 |
2018 | 2 400 000.00 |
2019 | 124 766.00 |
2018 | 100 455.00 |
2019 | 19 613 447.00 |
2018 | 21 776 461.00 |
2019 | 3 343 056.00 | 3 343 056.00 |
2018 | 3 082 951.00 |
2019 | 124 766.00 |
2018 | 140 566.00 |
2019 | 124 766.00 |
2018 | 100 455.00 |
2019 | 17 028 386.00 | 4 002 459.00 |
2018 | 1 567 176.00 | 11 458 751.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PARC EOLIEN BOIS DE GRISAN- jeudi 17 juillet 2014: Modification
Bodacc B n°20140135 publié le 17/07/2014Annonce n° 983 N° RCS : 798441861 - Dénomination : PARC EOLIEN BOIS DE GRISAN - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 21 Novembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 21 Novembre 2013 Président : DUMONT Emile Jacques en fonction le 08 Juillet 2014 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 27 avril 2015: Depot des comptes
- dimanche 03 mai 2015: Immatriculation
Bodacc A publié le 03/05/2015N° RCS : 798441861 - Dénomination : PARC EOLIEN BOIS DE GRISAN - Adresse : 30 boulevard Richard Lenoir 75011 Paris - Activité : Développement, construction, supervision et exploitation d'un parc éolien. - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1000 EUR - Administration : Président : Dumont, Emile Jacques, Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC.
- vendredi 25 mars 2016: Depot des comptes
- mardi 27 septembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 23 juin 2017: Modification
Bodacc B n°20170119 publié le 23/06/2017Annonce n° 2676 N° RCS : 798441861 - Dénomination : PARC EOLIEN BOIS DE GRISAN - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 2400000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- vendredi 18 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 23 août 2018: Depot des comptes
- mercredi 21 août 2019: Depot des comptes
- dimanche 25 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200208 publié le 25/10/2020Annonce n° 1897 N° RCS : 798441861 - Dénomination : PARC EOLIEN BOIS DE GRISAN - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 2400000 EUR - Administration : Président partant : Dumont, Emile Jacques ; nomination du Président : ELICIO FRANCE - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 14 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210031 publié le 14/02/2021Annonce n° 1919 N° RCS : 798441861 - Dénomination : PARC EOLIEN BOIS DE GRISAN - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 2400000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Georghiou, Jean-Christophe - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 19 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210035 publié le 19/02/2021Annonce n° 1806 N° RCS : 798441861 - Dénomination : PARC EOLIEN BOIS DE GRISAN - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 2400000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PARC EOLIEN BOIS DE GRISAN- lundi 02 mars 2015 : Fermé
25 RUE DES ARGENTIERS 33000 BORDEAUX - lundi 24 février 2014 : Ouvert
LE BOIS DE GRISAN 56140 RUFFIAC - vendredi 31 juillet 2015 : Ouvert
PARC EOLIEN DU HOUSSA 56140 SAINT-LAURENT-SUR-OUST - lundi 02 mars 2015 : Ouvert
30 BD RICHARD LENOIR 75011 PARIS 11
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PARC EOLIEN BOIS DE GRISAN- BAGHDADLI NOREDINE : 308 RUE DU PIGEONNIER 31340 LA MAGDELAINE-SUR-TARN
- BOUILLY DANY : 33 RUE DES GRANGES 74300 THYEZ
- ESTIVIE ALAIN : LE GOT 19500 TURENNE
- FRELET YANN : 2 RUE DU LAVOIR 21440 FRANCHEVILLE
- JULIO STEPHANE : LE CLOS NAY 44410 HERBIGNAC
- LANDREAT GEFFRAY JEAN MARIE : 40 AV DU CINSAULT 83700 SAINT-RAPHAEL
- NORMANDIN JEAN-FRANCOIS : CHEZ GIRAUD 16300 SAINT-PALAIS-DU-NE
- DS ENERGIE 9 : 350 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS 15
- EOLIENNES DU BOIS DE LA MANCHE : 27 QUAI DE LA FONTAINE 30900 NIMES
- FRANCLOS SUN ENERGY : 4 AV DES ALPES 05000 CHATEAUVIEUX
- GDSOL 15 : 69 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS 2
- IHINGOA : MAISON IHINGOA 64120 GABAT
- SOLAR 145 EURL : RUE CASE NEGRE 97232 LE LAMENTIN
- SOLAROL : 9 RUE DES ARTISANS 40230 ORX
- SP SOLAIRE : 25 AV DE STALINGRAD 07100 ANNONAY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PARC EOLIEN BOIS DE GRISAN- BOUTHORS ELMA : 160 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11
- CALDAS FERREIRA SOARES DAVID ALEXANDRE : 104 BD RICHARD LENOIR 75011 PARIS 11
- DUMARCHE ERIC : 103 RUE DE CHARONNE 75011 PARIS 11
- FESSAGUET ISABELLE : 5 RUE DE CHARONNE 75011 PARIS 11
- MARMARA STEPHANIE : 1 RUE JEAN MACE 75011 PARIS 11
- SANHA CARLOS : 9 CITE DES TROIS BORNES 75011 PARIS 11
- STEPHAN MIRELA : 11 PAS COURTOIS 75011 PARIS 11
- BOM FRANCE : 40 RUE ALEXANDRE DUMAS 75011 PARIS 11
- HBC IMMOBILIER : 44 RUE POPINCOURT 75011 PARIS 11
- INDIVISION AZUELOS : 22 AV PARMENTIER 75011 PARIS 11
- LOUNGE FOOD : 159 AV LEDRU ROLLIN 75011 PARIS 11
- MMES MARANI AMET LONGHI PERUCCA : 27 RUE GODEFROY CAVAIGNAC 75011 PARIS 11
- ORME : 4 CITE GRISET 75011 PARIS 11
- SCI PAPO : 68 RUE DU CHEMIN VERT 75011 PARIS 11
- SCI REM : 48 RUE SERVAN 75011 PARIS 11
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PARC EOLIEN BOIS DE GRISANRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives