L' R BIO
Présentation générale de L' R BIO
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société L' R BIO et ses dirigeants.
Immatriculation
La société L' R BIO est situé au 80 AV DE BRETAGNE 94550 CHEVILLY-LARUE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 22 mars 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 520940206 au greffe de
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 140 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.31Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.31Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes), les activités sont :
- - le commerce de gros de fruits et légumes en conserve
- - le commerce de gros de fruits et légumes frais
Chiffre d’affaire
L' R BIO à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 19 763 558.00 € pour un résultat de 1 056 649.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
L' R BIO est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si L' R BIO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR86520940206
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à L' R BIO de part son activité de 46.31Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes) sont :
- 00573 : Commerces de gros (59.5% des salariés)
- 01405 : Expédition exportation de fruits et légumes (15.3% des salariés)
- 01077 : Négoce et industrie des produits du sol et engrais (3.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.8% des salariés)
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (17% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société L' R BIO
- 2010-09-29 : Président : PRONOVA représenté par GENOVESE Francesco en fonction le 11 Mars 2010 Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONAL AUDIT COMPAGNY en fonction le 11 Mars 2010 Commissaire aux comptes suppléant : DE BEAUREPAIRE Daniel en fonction le 11 Mars 2010
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société L' R BIO et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | L' R BIO |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 520940206 00011 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2010-03-22 : lundi 22 mars 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 46.31Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de fruits, vendeur de fruits en gros, grossiste de légumes, vendeur de légumes en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de L' R BIO- CO
2019 | 7 180 468.00 | 6 321 210.00 |
2018 | 859 258.00 | 5 287 998.00 |
2019 | 140 000.00 |
2018 | 140 000.00 |
2019 | 748 602.00 |
2018 | 584 884.00 |
2019 | 6 321 210.00 |
2018 | 5 287 998.00 |
2019 | 19 763 558.00 | 19 983 617.00 |
2018 | 220 059.00 | 16 859 161.00 |
2019 | 1 056 649.00 |
2018 | 817 362.00 |
2019 | 748 602.00 |
2018 | 584 884.00 |
2019 | 3 249 989.00 | 235 878.00 |
2018 | 3 014 111.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société L' R BIO- lundi 22 mars 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 22/03/2010N° RCS : 520940206 - Dénomination : L' R BIO - Adresse : - Activité : toutes activités de négoce en gros de commissionnaire, d'importation, d'exportation de fruits et légumes notamment issus de l'agriculture biologique et de tous produits alimentaires. toutes prestations de services liées à cette activité. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 140000.00 EUR - Administration : Président : PRONOVA représenté par GENOVESE Francesco Directeur général : HERRAULT Emmanuel Sylvain André Roger Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONAL AUDIT COMPAGNY Commissaire aux comptes suppléant : DE BEAUREPAIRE Daniel
- mercredi 29 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100189 publié le 29/09/2010Annonce n° 1965 N° RCS : 520940206 - Dénomination : L' R BIO - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : PRONOVA représenté par GENOVESE Francesco en fonction le 11 Mars 2010 Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONAL AUDIT COMPAGNY en fonction le 11 Mars 2010 Commissaire aux comptes suppléant : DE BEAUREPAIRE Daniel en fonction le 11 Mars 2010 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 18 janvier 2011: Modification
Bodacc B n°20110012 publié le 18/01/2011Annonce n° 2216 N° RCS : 520940206 - Dénomination : L' R BIO - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de la forme juridique.
- mardi 14 août 2012: Depot des comptes
- jeudi 11 mai 2017: Depot des comptes
- jeudi 11 mai 2017: Depot des comptes
- jeudi 11 mai 2017: Depot des comptes
- mardi 22 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société L' R BIO- lundi 03 mai 2010 : Ouvert
80 AV DE BRETAGNE 94550 CHEVILLY-LARUE - lundi 01 janvier 2018 : Ouvert
8 RUE COLBERT 91320 WISSOUS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société L' R BIO- DEVEZ GUY : CRAYSSAC 46400 SAINT-LAURENT-LES-TOURS
- HOUDANT BRICE : 17 RUE DES POMMIERS FLEURIS 14320 FEUGUEROLLES-BULLY
- LAMBERT OLIVIER : 6 RUE LAZARE BASSO 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR
- ACTIFRAIS : 65 RUE JEAN MERMOZ 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
- ALLIANCE KIWI FRANCE : 2398 BD DE L'OCEAN 40300 LABATUT
- BICHON - EXPEDITIONS : LES DOMAINES A L EST 50170 PONTORSON
- ETABLISSEMENTS TONFONI ET COMPAGNIE : 1095 AV DES VERGERS 13750 PLAN D'ORGON
- F.L.P. DISTRIBUTION : 1167 CHE PABLO PICASSO 06250 MOUGINS
- FRUITS ET SERVICES : 13 RUE DE LA MARNE 68510 SIERENTZ
- GARCIA MATEO : 20033 MADRID
- JAN STAP B.V : KOOPLIEDENWEG 3
- OM DISTRIBUTION : 10 RUE MOZART 25200 MONTBELIARD
- PVM : 17 RTE DE LA BARDELLE CD76 78490 MERE
- S.A.B. FRUITS (SARL AARAB BELLO) : 661 AV DE LA DURANCE 13160 CHATEAURENARD
- SAVAPRIM : SAINT CHARLES 66000 PERPIGNAN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société L' R BIO- BOSCH JEAN : 2 ALL DES LILAS 94550 CHEVILLY-LARUE
- CORREA MIREILLE : 8 RES DES LILAS 94550 CHEVILLY-LARUE
- DA SILVA STEPHANIE : 1 BD JEAN MERMOZ 94550 CHEVILLY-LARUE
- DANARADJOU SP : 14 RUE DU POITOU 94550 CHEVILLY-LARUE
- PERINO-SCARCELLA JESSICA : 8 RUE DU CLOS SAINT MICHEL 94550 CHEVILLY-LARUE
- SOUMARE LASSANA : 152 RUE DU LIEUTENANT PETIT LEROY 94550 CHEVILLY-LARUE
- STERN ADELINE : 67 AV FRANKLIN ROOSEVELT 94550 CHEVILLY-LARUE
- ZAZI JAMIL : 1 RUE DU LANGUEDOC MIN 94550 CHEVILLY-LARUE
- DUFER SAS : 32 AV DE FLANDRE 94550 CHEVILLY-LARUE
- FAMOYA : 9 VOI ROSA PARKS 94550 CHEVILLY-LARUE
- GROUPE VEGETAL : 120 AV DES PEPINIERES 94550 CHEVILLY-LARUE
- MILA-BATI : 8 RUE EDISON 94550 CHEVILLY-LARUE
- S FL SYNDICAT DU COMMERCE DE GROS EN FRUITS ET LEGUMES DE RUNGIS : 2 RUE DE PERPIGNAN 94550 CHEVILLY-LARUE
- SCI TER : 55 BD JEAN MERMOZ 94550 CHEVILLY-LARUE
- SECTRA : 21 RUE DU PONT DES HALLES 94550 CHEVILLY-LARUE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société L' R BIORéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives