ALEXANDRE III - VILLA D'AZUR
Présentation générale de ALEXANDRE III - VILLA D'AZUR
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ALEXANDRE III - VILLA D'AZUR et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ALEXANDRE III - VILLA D'AZUR est situé au 56 BD ALEXANDRE 3 06400 CANNES
C'est une qui a été crée le jeudi 29 juillet 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 524384948 au greffe de
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 37 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.32B ( Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier)
L'activité déclarée au greffe est : Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.32B (Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier), les activités sont :
- - Cette sous-classe est créée pour isoler dans le répertoire des entités gestionnaires d'un patrimoine immobilier en indivision, successions, etc., non productives mais pouvant donner lieu à des transactions importantes.
- - l'activité des unités non-productives gestionnaires d'un patrimoine immobilier ne pouvant être rattachées à aucune des classes de la nomenclature
Mais exclus
- - l'activité de secrétariat des sociétés civiles de moyens (cf82.19Z)
Chiffre d’affaire
ALEXANDRE III - VILLA D'AZUR à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 20 400.00 € pour un résultat de -93 994.00 € grace à 0 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
ALEXANDRE III - VILLA D'AZUR est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si ALEXANDRE III - VILLA D'AZUR est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR29524384948
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ALEXANDRE III - VILLA D'AZUR de part son activité de 68.32B ( Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ALEXANDRE III - VILLA D'AZUR
- 2010-12-19 : Président : MOROZOV Vladimir en fonction le 13 Août 2010 Commissaire aux comptes suppléant : GIULIANI Jean Marcel en fonction le 08 Décembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : EXCO COTE D'AZUR AUDIT en fonction le 08 Décembre 2010
- 2011-07-08 : Commissaire aux comptes suppléant : GIULIANI Jean Marcel en fonction le 08 Décembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : EXCO COTE D'AZUR AUDIT en fonction le 08 Décembre 2010 Président : SILVER LINING représenté par QUILES Dominique Isabelle en fonction le 30 Juin 2011
- 2013-02-03 : Commissaire aux comptes suppléant : GIULIANI Jean Marcel en fonction le 08 Décembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : EXCO COTE D'AZUR AUDIT en fonction le 08 Décembre 2010 Président : GEVELING Natalia en fonction le 25 Janvier 2013
- 2013-02-15 : Président : GEVELING Natalia en fonction le 25 Janvier 2013 Commissaire aux comptes suppléant : MATHERON Patrick en fonction le 07 Février 2013 Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FSE SOGENI en fonction le 07 Février 2013
- 2018-07-20 : Président : GEVELING Natalia en fonction le 25 Janvier 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : CARAGLIO Julie en fonction le 18 Juillet 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : MALDONADO Roger en fonction le 18 Juillet 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ALEXANDRE III - VILLA D'AZUR et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ALEXANDRE III - VILLA D'AZUR |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 524384948 00013 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2010-07-29 : jeudi 29 juillet 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 68.32B : Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités immobilières pour compte de tiers |
Activite | Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier |
Synonyme | SCI, gérant patrimoine immobilier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ALEXANDRE III - VILLA D'AZUR- CO
2015 | 1 026 337.00 |
2014 | 1 068 402.00 |
2015 | 37 000.00 |
2014 | 37 000.00 |
2015 | -93 994.00 |
2014 | -71 685.00 |
2015 | 1 026 337.00 |
2014 | 1 068 402.00 |
2015 | 20 400.00 |
2014 | 22 800.00 |
2015 | -93 994.00 |
2014 | -71 697.00 |
2015 | -93 994.00 |
2014 | -71 685.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ALEXANDRE III - VILLA D'AZUR- jeudi 29 juillet 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 29/07/2010N° RCS : 524384948 - Dénomination : ALEXANDRE I I I VILLA D ' AZUR - Adresse : - Activité : acquisition d''immeubles à usage commercial professionnel ou d ' habitation et notamment acquisition d 'un ensemble immobilier sis à cannes ( 06400) 56 Boulevard Alexandre i i i cadastré section c'i numéro 103 pour 09 a 83 ça rénovation gestion administration et exploitation dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire aliénation du ou des immeubles devenus inutile à la Sociét. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000.00 EUR - Administration : Président : MOROZOV Vladimir
- dimanche 19 décembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100245 publié le 19/12/2010Annonce n° 82 N° RCS : 524384948 - Dénomination : ALEXANDRE I I I VILLA D' AZUR - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : MOROZOV Vladimir en fonction le 13 Août 2010 Commissaire aux comptes suppléant : GIULIANI Jean Marcel en fonction le 08 Décembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : EXCO COTE D'AZUR AUDIT en fonction le 08 Décembre 2010 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 08 juillet 2011: Modification
Bodacc B n°20110132 publié le 08/07/2011Annonce n° 10 N° RCS : 524384948 - Dénomination : ALEXANDRE I I I VILLA D ' AZUR - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : GIULIANI Jean Marcel en fonction le 08 Décembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : EXCO COTE D'AZUR AUDIT en fonction le 08 Décembre 2010 Président : SILVER LINING représenté par QUILES Dominique Isabelle en fonction le 30 Juin 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 15 janvier 2013: Depot des comptes
- dimanche 03 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130024 publié le 03/02/2013Annonce n° 33 N° RCS : 524384948 - Dénomination : ALEXANDRE I I I VILLA D ' AZUR - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : GIULIANI Jean Marcel en fonction le 08 Décembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : EXCO COTE D'AZUR AUDIT en fonction le 08 Décembre 2010 Président : GEVELING Natalia en fonction le 25 Janvier 2013 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 15 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130033 publié le 15/02/2013Annonce n° 16 N° RCS : 524384948 - Dénomination : ALEXANDRE I I I VILLA D ' AZUR - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GEVELING Natalia en fonction le 25 Janvier 2013 Commissaire aux comptes suppléant : MATHERON Patrick en fonction le 07 Février 2013 Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FSE SOGENI en fonction le 07 Février 2013 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 05 juillet 2014: Depot des comptes
- samedi 12 décembre 2015: Depot des comptes
- mardi 13 mars 2018: Depot des comptes
- vendredi 20 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180136 publié le 20/07/2018Annonce n° 6 N° RCS : 524384948 - Dénomination : ALEXANDRE I I I VILLA D ' AZUR - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GEVELING Natalia en fonction le 25 Janvier 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : CARAGLIO Julie en fonction le 18 Juillet 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : MALDONADO Roger en fonction le 18 Juillet 2018 - Modification : Modification de représentant.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ALEXANDRE III - VILLA D'AZUR- dimanche 31 décembre 2017 : SAS ALEXANDRE III - VILLA D'AZUR Fermé
56 BD ALEXANDRE 3 06400 CANNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ALEXANDRE III - VILLA D'AZUR- 7 RUE DE PRESLES CMLC : 7 RUE DE PRESLES 75015 PARIS 15
- ARC EN CIEL : 11 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- CASABOX : 12 AV JEAN JAURES 59790 RONCHIN
- CLAIRBOIS : 6 RUE DES TENNIS 22380 SAINT-CAST-LE-GUILDO
- COURCERIN : 7 RUE ALLIEIS 06400 CANNES
- EMVISY : RUE DES GLEBES 12500 ESPALION
- IMMO FERRANDEZ : CHE DE CHUCCHINE 13590 MEYREUIL
- LA COMPAGNIE IMMOBILIERE STANISLAS : 22 AV FOCH 54000 NANCY
- SCI DU BEL RESPIRO : 11 RUE ARSENE HOUSSAYE 75008 PARIS 8
- SCI FOU DE BASSAN : 27 RUE SAINT BLAISE 75020 PARIS 20
- SCI LES CHENEVIERES : 57 RUE DE NONHIGNY 54450 HARBOUEY
- SCI MOUSS : ALL DES PERRETS 26140 ALBON
- SCI WELLL IMMO : 45 AV DES LIGERAIS 49290 CHALONNES-SUR-LOIRE
- SOCIETE CIVILE DE MOYENS ABABSA ET CRESTEY : RUE ALBERT DUPUIS 76000 ROUEN
- UCHITO : 43 RUE DES BLANCS MANTEAUX 75004 PARIS 4
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ALEXANDRE III - VILLA D'AZUR- BAVAFA SYAMAK : 6 BD DELAUP 06400 CANNES
- BUISSON AURELIEN : 88 BD CARNOT 06400 CANNES
- GAELENS JEROME : 3 IMP DES EUCALYPTUS 06400 CANNES
- GRONQVIST SUSANNE : 6 AV DES ANGLAIS 06400 CANNES
- LEFAY FRANK : 45 BD DE LA CROISETTE 06400 CANNES
- LOUDY LYNWOOD : 88 AV DE LATTRE DE TASSIGNY 06400 CANNES
- ASP BODYGUARD : 37 AV SAINT LOUIS 06400 CANNES
- DROP CAB SERVICES : 15 ALL DU PARC SAINT JEAN 06400 CANNES
- EPOQ ESTATES SARL : 29 BD DE LA FERRAGE 06400 CANNES
- LE CABANON : 108 RUE D ANTIBES 06400 CANNES
- LES CORALLINES : 10 RUE RICORD LATY 06400 CANNES
- MARC ANNA : 32 AV DE GRASSE 06400 CANNES
- REVERIE : 9 RUE D ALGER 06400 CANNES
- SHAKESPEARE HOLDING APS : 14 BD ALEXANDRE 3 06400 CANNES
- YOGA FORME ET BIEN ETRE : 41 BD MONTFLEURY 06400 CANNES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ALEXANDRE III - VILLA D'AZURRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives