D.C.T.
Présentation générale de D.C.T.
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société D.C.T. et ses dirigeants.
Immatriculation
La société D.C.T. est situé au 125 RUE DES VOEUX ST GEORGES 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 15 septembre 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 525337275 au greffe de
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.11Z ( Travaux de démolition)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de démolition
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.11Z (Travaux de démolition), les activités sont :
- - la démolition d'immeubles et d'autres constructions
- - les travaux de démolition d'ouvrages de génie civil y compris les chaussées
Chiffre d’affaire
D.C.T. à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 18 917 024.00 € pour un résultat de 607 794.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
D.C.T. est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si D.C.T. est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR69525337275
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à D.C.T. de part son activité de 43.11Z ( Travaux de démolition) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (45.2% des salariés)
- 01702 : Travaux publics ouvriers (17% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (11.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (11.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (4.4% des salariés)
- 02614 : Travaux publics ETAM (1.9% des salariés)
- 00637 : Industries et commerce de la récupération (1.8% des salariés)
- 02409 : Travaux publics cadres (1.5% des salariés)
- 00087 : Industries de carrières et de matériaux ouvriers (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société D.C.T.
- 2011-05-13 : Co-gérant : BARTOUCHE Ronald Lucien Co-gérant : ASSARRAR Abdelouahid
- 2016-08-10 : Gérant : BARTOUCHE Ronald Lucien en fonction le 09 Novembre 2011 Gérant : LAHNIFI El Mustapha en fonction le 09 Novembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : BENEDICT Laurent en fonction le 05 Août 2016 Commissaire aux comptes titulaire : JAMET Olivier en fonction le 05 Août 2016
- 2016-08-11 : Commissaire aux comptes suppléant : BENEDICT Laurent en fonction le 05 Août 2016 Commissaire aux comptes titulaire : JAMET Olivier en fonction le 05 Août 2016 Président : M2F en fonction le 08 Août 2016
- 2017-02-22 : Commissaire aux comptes suppléant : BENEDICT Laurent en fonction le 20 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : JAMET Olivier en fonction le 20 Octobre 2016 ; Président : M2F en fonction le 20 Octobre 2016 ; Directeur général : BARTOUCHE Ronald en fonction le 17 Février 2017
- 2018-04-01 : Commissaire aux comptes suppléant : BENEDICT Laurent en fonction le 20 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : JAMET Olivier en fonction le 20 Octobre 2016 ; Président : M2F en fonction le 20 Octobre 2016 ; Directeur général : KHAMHOME Frederic en fonction le 29 Mars 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société D.C.T. et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | D.C.T. |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 525337275 00032 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2010-09-15 : mercredi 15 septembre 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 43.11Z : Travaux de démolition |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Démolition et préparation des sites |
Activite | Travaux de démolition |
Synonyme | démolition, travaux de démolition |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de D.C.T.- CO
2017 | 8 842 617.00 | 8 623 621.00 |
2016 | 218 996.00 | 7 313 513.00 |
2017 | 100 000.00 |
2016 | 100 000.00 |
2017 | 466 314.00 |
2016 | 343 420.00 |
2017 | 8 623 621.00 |
2016 | 7 313 513.00 |
2017 | 18 917 024.00 | 18 917 024.00 |
2016 | 17 395 025.00 |
2017 | 607 794.00 |
2016 | 486 459.00 |
2017 | 466 314.00 |
2016 | 343 420.00 |
2017 | 7 095 802.00 |
2016 | 7 095 802.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société D.C.T.- vendredi 13 mai 2011: Modification
Bodacc B n°20110094 publié le 13/05/2011Annonce n° 1941 N° RCS : 525337275 - Dénomination : D.C.T Travaux de démolition. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 30000.00 EUR - Administration : Co-gérant : BARTOUCHE Ronald Lucien Co-gérant : ASSARRAR Abdelouahid - Modification : Augmentation de capital
- jeudi 21 avril 2016: Depot des comptes
- mercredi 10 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160156 publié le 10/08/2016Annonce n° 1461 N° RCS : 525337275 - Dénomination : D. C. T - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : BARTOUCHE Ronald Lucien en fonction le 09 Novembre 2011 Gérant : LAHNIFI El Mustapha en fonction le 09 Novembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : BENEDICT Laurent en fonction le 05 Août 2016 Commissaire aux comptes titulaire : JAMET Olivier en fonction le 05 Août 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 11 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160157 publié le 11/08/2016Annonce n° 1756 N° RCS : 525337275 - Dénomination : D. C. T - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000.00 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BENEDICT Laurent en fonction le 05 Août 2016 Commissaire aux comptes titulaire : JAMET Olivier en fonction le 05 Août 2016 Président : M2F en fonction le 08 Août 2016 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de représentant..
- mardi 25 octobre 2016: Immatriculation
Bodacc A publié le 25/10/2016N° RCS : 525337275 - Dénomination : D. C. T - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000.00 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BENEDICT Laurent Commissaire aux comptes titulaire : JAMET Olivier Président : M2F
- vendredi 28 octobre 2016: Depot des comptes
- mercredi 22 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170037 publié le 22/02/2017Annonce n° 3270 N° RCS : 525337275 - Dénomination : D. C. T - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BENEDICT Laurent en fonction le 20 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : JAMET Olivier en fonction le 20 Octobre 2016 ; Président : M2F en fonction le 20 Octobre 2016 ; Directeur général : BARTOUCHE Ronald en fonction le 17 Février 2017 - Modification : Modification de représentant..
- dimanche 01 avril 2018: Modification
Bodacc B n°20180064 publié le 01/04/2018Annonce n° 1383 N° RCS : 525337275 - Dénomination : D. C. T - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BENEDICT Laurent en fonction le 20 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : JAMET Olivier en fonction le 20 Octobre 2016 ; Président : M2F en fonction le 20 Octobre 2016 ; Directeur général : KHAMHOME Frederic en fonction le 29 Mars 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 11 décembre 2018: Depot des comptes
- mardi 11 décembre 2018: Depot des comptes
- mardi 11 décembre 2018: Depot des comptes
- mardi 11 décembre 2018: Depot des comptes
- mardi 11 décembre 2018: Depot des comptes
- mardi 04 juin 2019: Modification
Bodacc B n°20190106 publié le 04/06/2019Annonce n° 4376 N° RCS : 525337275 - Dénomination : D.C.T - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 300000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société D.C.T.- lundi 11 juillet 2011 : Fermé
13 RUE GALILEE 77380 COMBS-LA-VILLE - vendredi 01 juillet 2016 : Fermé
28 RUE WALDECK ROUSSEAU 91210 DRAVEIL - vendredi 01 juillet 2016 : Ouvert
125 RUE DES VOEUX ST GEORGES 94290 VILLENEUVE-LE-ROI - samedi 01 avril 2017 : Ouvert
32 RUE RAYMOND BROSSE 93430 VILLETANEUSE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société D.C.T.- AKSIRIN SEDAT : 16 RUE PRINCIPALE 67300 SCHILTIGHEIM
- CLAVEQUIN FABRICE : 9 SEN DE LA DEMI LUNE 93100 MONTREUIL
- DELTINGER MICHEL : CHE DE MAS MAYAN 30540 MILHAUD
- DESMAREST CORANTIN : 4 RUE DE LA GRANDE FONTAINE 88220 XERTIGNY
- GARNIER SULLIVAN : MONTVENIX 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
- GASTON YOAN : 4 RUE DE CRUCHEN 31490 LEGUEVIN
- GIL JEROME : 4 RUE DE LA REPUBLIQUE 31800 SAINT-GAUDENS
- KUCUKKAYA BARAN : 15 RUE MARIA CALLAS 67380 LINGOLSHEIM
- MATTEI JEAN PAUL : 55 ALL REMOND 93190 LIVRY-GARGAN
- PAPINUTTI DAVID : LES TEPPES 73390 BOURGNEUF
- DLD ENVIRONNEMENT : RUE DE LA CLYDE 44750 CAMPBON
- G.C.I. CONSTRUCTION : 55 AV MARCEAU 75116 PARIS 16
- MIRO BATIMENT : 17 RUE DE BRUNOY 91480 QUINCY-SOUS-SENART
- SA DES ETS LEPORCQ GERARD ET FILS : 126 RUE CARNOT 59320 SEQUEDIN
- SARL BOUVELOT TP : 23 ALL D ATHENES 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société D.C.T.- ANTUNES DA SILVA IGOR : 75 AV CARNOT 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- BARBOUCHE MEHER : 1 RUE DE LA GARE 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- COURTIN MARION : 4 RUE DE LA MAIRIE 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- NIAKATE IBRAHIM : 71 RUE PAUL BERT 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- TERNES MANON : 49 AV DU ROLE 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- ADE SERVICES : 45 RUE DU MARECHAL GALLIENI 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- CLIMSURE EST ILE DE FRANCE : 7 RUE RAOUL DELATTRE 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- EURL CAFE DU MARCHE : 56 RUE DU GENERAL DE GAULLE 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- LES RECREATEURS : 13 RUE ALBERT LARME 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- MAES - HORIZON : 32 RUE DU GENERAL DE GAULLE 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- SARL LE ROSE : 47 AV LE FOLL 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- SAS KER GUILLIAN : VOIE DE SEINE 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- SCI LINA : 17 RTE D'ORLY 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- SCI ZAK : 49 RUE GABRIEL PERI 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
- SYND COPR DU 39 RUE CHAPTAL 92 LEVALLOI : 5 PL AMEDEE SOUPAULT 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société D.C.T.Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives