CBNL
Présentation générale de CBNL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CBNL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CBNL est situé au 4 RUE DE LA REPUBLIQUE 06370 MOUANS-SARTOUX
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 24 novembre 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 528534993 au greffe de
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
CBNL à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 666 978.00 € pour un résultat de 32 020.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
CBNL est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si CBNL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR20528534993
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CBNL de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société CBNL
- 2018-08-08 : Gérant : LERCIER Ludovic Philippe modification le 06 Août 2018 ; Gérant : BOISMARE Laurent en fonction le 06 Août 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CBNL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CBNL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 528534993 00019 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2010-11-24 : mercredi 24 novembre 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CBNL- 110
2016 | 274 090.00 | 227 582.00 |
2015 | 46 508.00 | 195 310.00 |
2016 | 3 000.00 |
2015 | 3 000.00 |
2016 | 179 644.00 |
2015 | 169 596.00 |
2016 | 227 582.00 |
2015 | 195 310.00 |
2016 | 666 978.00 |
2015 | 528 760.00 |
2016 | 32 020.00 |
2015 | 33 303.00 |
2016 | 22 226.00 |
2015 | 16 011.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CBNL- dimanche 05 décembre 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 05/12/2010N° RCS : 528534993 - Dénomination : CBNL - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 3000.00 EUR - Administration : Gérant : LERCIER Ludovic Philippe
- vendredi 24 décembre 2010: Vente
Bodacc A publié le 17/12/2010Annonce n° 1 N° RCS : 528534993 - Dénomination : CBNL 4 rue de la République à l'Angle du 23 Rue Durand de Sartoux 06370 Mouans Sartoux brasserie café bar restaurant préparation de plats à emporter snack glacier pizzeria salon de thé vente sur place et à emporter. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 3000.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : La Tribune - Le Bulletin de la Côte d'Azur - Opposition : Au Mandataire Maître CANET Michel 3 rue de Bone 06400 CANNES pour la validité et pour la correspondance - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 45000 Euros
- jeudi 03 février 2011: Vente
Bodacc A publié le 17/12/2010Annonce n° 20 N° RCS : 528534993 - Dénomination : CBNL 4 rue de la République Angle 23 Rue Durand de Sartoux 06370 Mouans Sartoux brasserie café, bar, restaurant, préparation de plats a emporter, snack, glacier, pizzeria, salon de thé, vente sur place et a emporter. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 3000.00 EUR - Administration : Gérant : LERCIER Ludovic Philippe en fonction le 25 Novembre 2010 - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : La Tribune - Le Bulletin de la Côte d'Azur - Opposition : Au Mandataire Maître CANET Michel 3 rue de Bone 06400 CANNES pour la validité et pour la correspondance - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 45000 Euros
- vendredi 07 septembre 2012: Depot des comptes
- lundi 02 septembre 2013: Depot des comptes
- mardi 06 mars 2018: Depot des comptes
- mardi 06 mars 2018: Depot des comptes
- mercredi 08 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180149 publié le 08/08/2018Annonce n° 76 N° RCS : 528534993 - Dénomination : CBNL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : LERCIER Ludovic Philippe modification le 06 Août 2018 ; Gérant : BOISMARE Laurent en fonction le 06 Août 2018 - Modification : Modification de représentant.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CBNL- lundi 24 janvier 2011 : LE PETIT BOUCHON Ouvert
4 RUE DE LA REPUBLIQUE 06370 MOUANS-SARTOUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CBNL- HO MAURICE : 12 RUE CAILLAUX 75013 PARIS 13
- IZERABLE CORINNE : PL MAURICE FAURE 26100 ROMANS-SUR-ISERE
- MERCEDES VILLA MARIA-CRISTINA : 8 BIS LES CARBETS 97139 LES ABYMES
- RIEHL CATHY : 24 RUE PRINCIPALE 67350 DAUENDORF
- AUBERGE DU CANAL : 29 RUE DE L'ECREVISSE 90140 BREBOTTE
- DAI & LI : 6 RUE GRANDIN L EPREVIER 76500 ELBEUF
- LA ROSACE : 21 RUE DE LA REPUBLIQUE 83340 FLASSANS-SUR-ISSOLE
- OASIS CUBAN CAFE : 47 RUE KLEBER ROLLE 62880 ANNAY
- POPOLO 82 : 35 AV ANDRE JORIGNE 82000 MONTAUBAN
- ROBAX : 34 RUE GENERAL SAUSSIER 10000 TROYES
- SKY ORGANISATION : 60 IMP DE FONT ROUBERT 06250 MOUGINS
- SOCIETE NAWAR : 10 PL DE L HOTEL DE VILLE 92160 ANTONY
- TOWA : 72 RUE DU CHEVALERET 75013 PARIS 13
- VICTORIA : 7 RUE MIGNET 13100 AIX-EN-PROVENCE
- YANISA : 20 RTE DE CORN ER HOET 56400 BRECH
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CBNL- AUSTONI AUDREY : 171 ALL DES CANTA GRILLOU 06370 MOUANS-SARTOUX
- BENRAKREK KARIM : 104 RTE DE VALBONNE 06370 MOUANS-SARTOUX
- PATIMO MORGAN : 13 RUE FREDERIC MISTRAL 06370 MOUANS-SARTOUX
- QUATREVAUX DAVID : 7 AV MARCEL JOURNET 06370 MOUANS-SARTOUX
- STODDART PHILIPPA : 860 CHE DE CASTELLARAS 06370 MOUANS-SARTOUX
- ZERILLO MARION : 1106 COR PAUL BENARD 06370 MOUANS-SARTOUX
- ELIPAU : 201 CHE DES PLAINES 06370 MOUANS-SARTOUX
- G.R.G INVESTISSEMENT : 160 ALL DE LA BERGERIE 06370 MOUANS-SARTOUX
- JB AUDIT CONSEIL CANNES : 23 CHE DES PLAINES 06370 MOUANS-SARTOUX
- L'ESSENTIEL : 92 RTE DE VALBONNE 06370 MOUANS-SARTOUX
- M.A. FORMATION UTILE : CHE DE L'ARGILE 06370 MOUANS-SARTOUX
- POINT CENTRE : 4 RUE PASTEUR 06370 MOUANS-SARTOUX
- SCI SAYA : 90 ALL DE LA FIGUIERE 06370 MOUANS-SARTOUX
- TENNIS MUNICIPAL MOUANS SARTOUX : CHE DES PLAINES 06370 MOUANS-SARTOUX
- VETACTION CONSEIL : 211 RTE DE PEGOMAS 06370 MOUANS-SARTOUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CBNLRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives