ORION G
Présentation générale de ORION G
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ORION G et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ORION G est situé au 1 RUE ALLIEIS 06400 CANNES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 07 décembre 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 529034118 au greffe de
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 35 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
ORION G à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -18 137.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
ORION G est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si ORION G est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR06529034118
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ORION G de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ORION G
- 2014-01-12 : Gérant : GOZLAN Frédéric en fonction le 14 Décembre 2010 Gérant : GOZLAN Lucas Benjamin en fonction le 03 Janvier 2014
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ORION G et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ORION G |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 529034118 00016 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2010-12-07 : mardi 07 décembre 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ORION G- CO
2019 | 846 019.00 | 842.00 |
2018 | 845 177.00 | 578.00 |
2019 | 35 000.00 |
2018 | 35 000.00 |
2019 | -18 137.00 |
2018 | -18 555.00 |
2019 | 842.00 |
2018 | 578.00 |
2019 | -18 137.00 |
2018 | -18 555.00 |
2019 | -18 137.00 |
2018 | -18 555.00 |
2019 | 835 754.00 |
2018 | 835 754.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ORION G- mardi 07 décembre 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 07/12/2010N° RCS : 529034118 - Dénomination : ORION G - Adresse : - Activité : acquisition vente gestion participations administration pour propre compte tous biens et droits mobiliers et immobiliers lui appartenant promotion immobilières marchand de biens. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7500.00 EUR - Administration : Co-gérant : GOZLAN Maurice Co-gérant : GOZLAN Frédéric
- lundi 17 octobre 2011: Depot des comptes
- mercredi 29 août 2012: Depot des comptes
- mercredi 20 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130036 publié le 20/02/2013Annonce n° 22 N° RCS : 529034118 - Dénomination : ORION G - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 35000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- dimanche 18 août 2013: Depot des comptes
- dimanche 12 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140008 publié le 12/01/2014Annonce n° 112 N° RCS : 529034118 - Dénomination : ORION G - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : GOZLAN Frédéric en fonction le 14 Décembre 2010 Gérant : GOZLAN Lucas Benjamin en fonction le 03 Janvier 2014 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 16 août 2014: Depot des comptes
- samedi 11 juillet 2015: Depot des comptes
- vendredi 28 octobre 2016: Depot des comptes
- jeudi 09 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 11 septembre 2018: Depot des comptes
- mardi 13 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ORION G- mardi 07 décembre 2010 : Ouvert
1 RUE ALLIEIS 06400 CANNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ORION G- ARCHES HOLDING : 102 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- ARNO ALIMENTARI : 145 AV DU 12 JUILLET 1998 13290 AIX-EN-PROVENCE
- BLUEPRINT INVESTISSEMENTS : 196 AV D ARGENTEUIL 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- DILA : 40 RUE DU MONT VALERIEN 92210 SAINT-CLOUD
- FINANCIERE SHAMEZ : 269 RUE SAINT DENIS 75002 PARIS 2
- G.L.S : 34 BD DES ITALIENS 75009 PARIS 9
- GROUPE CHARLET NAUTIC : 238 CHE DE MAGUIDE 40600 BISCARROSSE
- HOLDING DU PARC : ZI DU PARC 82170 CANALS
- HOLDING MOIRET-DUTHIL : 11 RUE DU PETIT POUCET 33600 PESSAC
- KIMMEL FINANCES : 6 RUE DE L'EGLISE 57412 SCHMITTVILLER
- MSN DEVELOPPEMENT : 1 RUE DE VAUCANSON 38170 SEYSSINET-PARISET
- PNLI : 24 PAS JOUVENET 76000 ROUEN
- ROMANE : 45 PROMENOIR DES PRETRES 08200 SEDAN
- SOCIETE CIVILE REGIS-IMMO : 89 RUE DE PASSY 75016 PARIS 16
- VS FINANCES : 8 RLE GAMBETTA 59124 ESCAUDAIN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ORION G- AZHARI ASMAA : 10 BD MONTFLEURY 06400 CANNES
- BIRNA PATRICIA : 6 RUE DE NANCY 06400 CANNES
- FARIZON AMELIE : 63 RUE FELIX FAURE 06400 CANNES
- LELIAS HENRI : 59 RUE GEORGES CLEMENCEAU 06400 CANNES
- MATOUSSI LAZHAR : 270 AV DE GRASSE 06400 CANNES
- VARELA MARIA : 25 AV DU CAMP LONG 06400 CANNES
- AZUR VOX : 25 RUE PASTEUR 06400 CANNES
- CANNES IMMOBILIER SERVICES : 202 BD LEADER 06400 CANNES
- CTIM LE MIRELLA : 141 AV DU PETIT JUAS 06400 CANNES
- I.H.R : 6 BD DU MIDI LOUISE MOREAU 06400 CANNES
- KING DELICE : 5 RUE DU BATEGUIER 06400 CANNES
- ORIA : 88 BD CARNOT 06400 CANNES
- RIVIERA CROISIERE : 38 RUE GEORGES CLEMENCEAU 06400 CANNES
- S.E.A. (SALONE EMMANUEL ARCHITECTES) SARL D'ARCHITECTURE : 32 AV COMMANDANT BRET 06400 CANNES
- VRL PATRIMOINE : 55 AV DU ROI ALBERT 1ER 06400 CANNES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ORION GRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives