GENE
Présentation générale de GENE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société GENE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société GENE est situé au 2 RUE ANDRE CITROEN 95130 FRANCONVILLE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 15 novembre 2010 et qui est immatriculée sous le numéro 529478539 au greffe de
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 768 800,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 70.10Z ( Activités des sièges sociaux)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sièges sociaux
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 70.10Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- - les activités de gestion des filiales
- - les activités des bureaux locaux et régionaux
- - les activités des sièges administratifs centralisés
- - les activités des sièges d'entreprise
- - les activités des sièges sociaux
Mais exclus
- - les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Chiffre d’affaire
GENE à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 1 259 448.00 € pour un résultat de 498 533.00 € grace à 0 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
GENE est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si GENE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR04529478539
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à GENE de part son activité de 70.10Z ( Activités des sièges sociaux) sont :
- 00650 : Métallurgie cadres (10% des salariés)
- 00044 : Industries chimiques (8.5% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (7.8% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (5.4% des salariés)
- 01388 : Industrie du pétrole (5.4% des salariés)
- 00176 : Industrie pharmaceutique (4.1% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (3.9% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (2.9% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (2.5% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (2.5% des salariés)
- 01512 : Promotion construction (1.6% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.6% des salariés)
- 02409 : Travaux publics cadres (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.4% des salariés)
- 01413 : Travail temporaire permanents (1.3% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.2% des salariés)
- 01527 : Immobilier (1.2% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.1% des salariés)
- 02264 : Hospitalisation privée (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (35% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société GENE
- 2013-02-22 : Gérant Associé : WEILL Dominique Charles en fonction le 08 Janvier 2011 Gérant : BRUSSON Arnaud Daniel Maxime en fonction le 14 Février 2013
- 2015-01-11 : Président : WEILL Dominique Charles modification le 02 Janvier 2015 Directeur général : BRUSSON Arnaud Daniel Maxime modification le 02 Janvier 2015 Commissaire aux comptes suppléant : ROZENCWAJG Jean Claude en fonction le 02 Janvier 2015 Commissaire aux comptes titulaire : LLURENS Jacques en fonction le 02 Janvier 2015
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société GENE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | GENE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 529478539 00016 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2010-11-15 : lundi 15 novembre 2010 |
Activité principale de l'unité légale | 70.10Z : Activités des sièges sociaux |
État administratif de l'unité légale | C : Cessée |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Division | Activités des sièges sociaux |
Activite | Activités des sièges sociaux |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de GENE- CO
2018 | 2 825 722.00 | 2 818 204.00 |
2017 | 7 517.00 | 2 653 597.00 |
2018 | 1 768 800.00 |
2017 | 1 768 800.00 |
2018 | 494 381.00 |
2017 | 440 151.00 |
2018 | 2 818 204.00 |
2017 | 2 653 597.00 |
2018 | 1 259 448.00 | 1 259 448.00 |
2017 | 1 226 392.00 |
2018 | 498 533.00 |
2017 | 458 950.00 |
2018 | 494 381.00 |
2017 | 440 151.00 |
2018 | 398 538.00 |
2017 | 398 538.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société GENE- lundi 15 novembre 2010: Immatriculation
Bodacc A publié le 15/11/2010N° RCS : 529478539 - Dénomination : GENE - Adresse : - Activité : en France ou à l'étranger : la participation -directe ou indirecte- et la prise d'intérêts dans toutes sociétés -par voie de création de sociétés, d'apport de tout ou partie de ses biens et droits mobiliers et Immobuliers, de fusion, de cession ou de location desdits biens à Ces sociétés ou à toutes autres personnes physiques ou morales, la souscription, l'achat, la vente et la gestion de titres de toute nature, de parts d'intérêts et de droits sociaux ou de toute autre manière. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1768800.00 EUR - Administration : Gérant associé : WEILL Dominique Charles
- lundi 29 octobre 2012: Depot des comptes
- vendredi 22 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130038 publié le 22/02/2013Annonce n° 2217 N° RCS : 529478539 - Dénomination : GENE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant Associé : WEILL Dominique Charles en fonction le 08 Janvier 2011 Gérant : BRUSSON Arnaud Daniel Maxime en fonction le 14 Février 2013 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 20 décembre 2013: Depot des comptes
- mardi 02 décembre 2014: Depot des comptes
- dimanche 11 janvier 2015: Modification
Bodacc B n°20150007 publié le 11/01/2015Annonce n° 2512 N° RCS : 529478539 - Dénomination : GENE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : WEILL Dominique Charles modification le 02 Janvier 2015 Directeur général : BRUSSON Arnaud Daniel Maxime modification le 02 Janvier 2015 Commissaire aux comptes suppléant : ROZENCWAJG Jean Claude en fonction le 02 Janvier 2015 Commissaire aux comptes titulaire : LLURENS Jacques en fonction le 02 Janvier 2015 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mardi 02 février 2016: Depot des comptes
- mercredi 11 janvier 2017: Depot des comptes
- mardi 19 décembre 2017: Depot des comptes
- mardi 18 septembre 2018: Depot des comptes
- dimanche 28 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180206 publié le 28/10/2018Annonce n° 2135 N° RCS : 529478539 - Dénomination : GENE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique.
- mercredi 02 janvier 2019: Radiation
Bodacc B publié le 02/01/2019N° RCS : 529478539 - Dénomination : GENE 2 rue André Citroën 95130 Franconville la Garenne - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - Radiaton du registre
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société GENE- mardi 25 septembre 2018 : Fermé
2 RUE ANDRE CITROEN 95130 FRANCONVILLE - samedi 12 décembre 2015 : Fermé
1 RUE DU DOME 69630 CHAPONOST - mardi 25 septembre 2018 : Fermé
53 RUE DE L'INDUSTRIE 69530 BRIGNAIS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société GENE- AMBR : 62 RUE DE LYON 69890 LA TOUR-DE-SALVAGNY
- BERLIOZ & CIE : 2 SQ ARAGO 75013 PARIS 13
- COVALI : LES CHASSES 26100 ROMANS-SUR-ISERE
- EK NANTES INVEST : 25 RUE BLANQUI 44100 NANTES
- EUROP'CLEAN 2 : 151 RUE DU 1ER MAI 92000 NANTERRE
- GROUPE SPEED : 545 CHE DU CHAI 30900 NIMES
- LD 13 : 39 RUE DE CASSEL 59270 BAILLEUL
- LUMAX SAS : 99 RUE DESCROIZILLES 76000 ROUEN
- MARCENT : 23 RUE DE LA GRASSINAIS 35400 SAINT-MALO
- SA POTIER DESCAMPS : 40 RUE DU CHAROLAIS 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE
- SARL M.D. ELECTRICITE : 11 RUE DES CHARMETTES 05000 GAP
- SC CYBEL : 13 RUE D'EN BAS 59217 BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LECLERE FRERES : 4 RUE DU PONT 51320 SOUDE
- THIAU : 32 RTE DE BALLEROY 14330 LE MOLAY-LITTRY
- XPO HOLDING TRANSPORT SOLUTIONS EUROPE : QUA DES PIERRELLES 26240 BEAUSEMBLANT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société GENE- AHMADI ABDALLAH : 44 PETIT CHEMIN DU BEL AIR 95130 FRANCONVILLE
- BELKACEMI LOGAN : 112 RUE DU GENERAL LECLERC 95130 FRANCONVILLE
- DENIAU SOPHIE : 248 RUE DU GENERAL LECLERC 95130 FRANCONVILLE
- DIAZ CLARA : 14 RUE DES CLOSEAUX 95130 FRANCONVILLE
- EMILE JEAN MARY : 4 SQ DU CHATEAU 95130 FRANCONVILLE
- ETIENNE ETINX : 127 RUE DU GENERAL LECLERC 95130 FRANCONVILLE
- FAYT ISABELLE : 3 RUE PIERRE FOSSATI 95130 FRANCONVILLE
- LOICHOT JEROME : 17 RUE ANDRE MALRAUX 95130 LE PLESSIS-BOUCHARD
- MBOUNGOU MITATA JERACE : 2 ALL DES HORTENSIAS 95130 FRANCONVILLE
- PASCI TONY : 2 IMP DES CLOS MILONS 95130 FRANCONVILLE
- VAN MESSEM DAVE : 25 RUE DE LA COTE ROTIE 95130 FRANCONVILLE
- 130 CORP : 1 ALL DU LAVOIR 95130 FRANCONVILLE
- CHRONOTRANS : 22 RUE DE LA CROIX VERTE 95130 FRANCONVILLE
- LAVERIE 95 : CTR COM CADET DE VAUX 95130 FRANCONVILLE
- S D R F : 123 RUE DU PLESSIS BOUCHARD 95130 FRANCONVILLE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société GENERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives