DSE HOLDING
Présentation générale de DSE HOLDING
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société DSE HOLDING et ses dirigeants.
Immatriculation
La société DSE HOLDING est situé au 2 RUE JULES BELLEUDY 06200 NICE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 10 février 2011 et qui est immatriculée sous le numéro 530793710 au greffe de
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 69.20Z ( Activités comptables)
L'activité déclarée au greffe est : Activités comptables
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 69.20Z (Activités comptables), les activités sont :
- - l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- - l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- - l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- - l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- - les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais exclus
- - le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- - le recouvrement de factures (cf82.91Z)
- - les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
Chiffre d’affaire
DSE HOLDING à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
DSE HOLDING est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si DSE HOLDING est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR42530793710
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à DSE HOLDING de part son activité de 69.20Z ( Activités comptables) sont :
- 00787 : Cabinets d'experts comptables (85.8% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.9% des salariés)
- 01237 : Centres de gestion agréés (1.2% des salariés)
- 02316 : Centres de gestion agréés et habilités (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société DSE HOLDING
- 2013-01-31 : Commissaire aux comptes titulaire : BLOIN Colette en fonction le 28 Février 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CRETIN Olivier en fonction le 28 Février 2011 Président : DORANGE-PATTORET Christian Philippe en fonction le 23 Janvier 2013
- 2015-03-10 : Commissaire aux comptes titulaire : CRETIN Olivier modification le 02 Mars 2015 Président : DORANGE-PATTORET Christian Philippe en fonction le 23 Janvier 2013 Commissaire aux comptes suppléant : SOFICO FRANCE en fonction le 02 Mars 2015
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société DSE HOLDING et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | DSE HOLDING |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 530793710 00019 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2011-02-10 : jeudi 10 février 2011 |
Activité principale de l'unité légale | 69.20Z : Activités comptables |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités juridiques et comptables |
Division | Activités comptables |
Activite | Activités comptables |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de DSE HOLDINGIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société DSE HOLDING- jeudi 10 février 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 10/02/2011N° RCS : 530793710 - Dénomination : DSE HOLDING - Adresse : - Activité : exercice de la profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes - prises de participations se rapportant à cet objet. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 607000.00 EUR - Administration : Président : SEMPIANA Daniel Michel Ferdinand Commissaire aux comptes titulaire : BLOIN Colette Commissaire aux comptes suppléant : CRETIN Olivier
- jeudi 31 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130022 publié le 31/01/2013Annonce n° 90 N° RCS : 530793710 - Dénomination : DSE HOLDING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : BLOIN Colette en fonction le 28 Février 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CRETIN Olivier en fonction le 28 Février 2011 Président : DORANGE-PATTORET Christian Philippe en fonction le 23 Janvier 2013 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 18 février 2013: Depot des comptes
- vendredi 07 mars 2014: Depot des comptes
- mardi 10 mars 2015: Modification
Bodacc B n°20150048 publié le 10/03/2015Annonce n° 399 N° RCS : 530793710 - Dénomination : DSE HOLDING - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CRETIN Olivier modification le 02 Mars 2015 Président : DORANGE-PATTORET Christian Philippe en fonction le 23 Janvier 2013 Commissaire aux comptes suppléant : SOFICO FRANCE en fonction le 02 Mars 2015 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 20 mars 2015: Depot des comptes
- samedi 12 mars 2016: Depot des comptes
- jeudi 27 avril 2017: Depot des comptes
- mercredi 11 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 30 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société DSE HOLDING- lundi 04 septembre 2017 : EXCO COTE D'AZUR Ouvert
2 RUE JULES BELLEUDY 06200 NICE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société DSE HOLDING- ALCARAZ THIERRY : 4 RUE ALFRED MEZIERES 54400 LONGWY
- LEBRUN PILOT SEVERINE : 19 RUE CARPEAUX 75018 PARIS 18
- LEPRETRE DIDIER : 9 RUE LEONCE TOBO 62200 BOULOGNE-SUR-MER
- AABP - AUDIT ANALYSE BOULANGERIE PATISSERIE : 82 AV GEORGES POMPIDOU 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
- ALBERIS EXPERTISE : 2 RUE DE COLMAR 92400 COURBEVOIE
- AUDEOS : 1 ALL D OSLO 67300 SCHILTIGHEIM
- AUDIT FINANCE PIERRE VIVIER : 111 AV DE LA GRANDE OURSE 97434 SAINT-PAUL
- CONSULTING COMPTA : 22 BD BOISSIERE 93230 ROMAINVILLE
- EXQUAL SAINT ROMAIN : 22 RUE ALBERT GIBET 76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
- FIDUCIAIRE INTERNATIONALE DE TREMBLAY : 6 RUE ERLANGER 75016 PARIS 16
- FLORENTIN EXPERTISE COMPTABLE : 45 AV HECTOR BERLIOZ 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
- JBBK : 37 RUE DES ACACIAS 75017 PARIS 17
- LAMRANI EXPERT : 16 RUE PAUL STRAUSS 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE
- MENTOR : 64 RUE PERGOLESE 75116 PARIS 16
- MZ EXPERTISE COMPTABLE : 23 RUE DU MOULIN BATEAU 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société DSE HOLDING- BRIKI MALIK : 212 AV DE LA CALIFORNIE 06200 NICE
- DE SAUNHAC THIBAUD : 33 CHE DE LA MADONETTE DE TERRON 06200 NICE
- DURIX MARTIAL : 165 AV SAINTE MARGUERITE 06200 NICE
- MAHJOUB MOHAMED : 5 AV AIME MARTIN 06200 NICE
- POPOV GEORG : 66 AV DE LA BORNALA 06200 NICE
- SAADAOUI HAMDI : 8 AV DES BOSQUETS 06200 NICE
- ZITOUNI FAROUK : 45 BD RENE CASSIN 06200 NICE
- ATELIER AZUREEN DES COMPAGNONS : 102 BD NAPOLEON III 06200 NICE
- CAREME : 132 COR FLEURIE 06200 NICE
- DOMAINE DE LA SOURCE : 243 CHE DE SAQUIER 06200 NICE
- PLAN B GROUPE : 66 RTE DE GRENOBLE 06200 NICE
- SAMI NETOYAGE : 455 PRO DES ANGLAIS 06200 NICE
- SENTIMANTIC : 21 AV SIMONE VEIL 06200 NICE
- SIS TE MA GROUPE : 8 AV MONT RABEAU 06200 NICE
- SOE : 9 AV ANTOINE GALANTE 06200 NICE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société DSE HOLDINGRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives