MOD HUS ARCHITECTES
Présentation générale de MOD HUS ARCHITECTES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MOD HUS ARCHITECTES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MOD HUS ARCHITECTES est situé au 5 PL DE L EGLISE 77700 CHESSY
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 janvier 2011 et qui est immatriculée sous le numéro 530817402 au greffe de
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 71.11Z ( Activités d'architecture)
L'activité déclarée au greffe est : Activités d'architecture
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 71.11Z (Activités d'architecture), les activités sont :
- - conception de bâtiments et établissement de plans architecturaux
- - l'urbanisme et l'architecture paysagère
- - la conception de projets architecturaux :
- - les activités de conseil en matière d'architecture
Mais exclus
- - la construction de maisons individuelles (cf.41.20A)
- - la décoration intérieure (cf74.10Z)
- - les activités d'ingénierie (cf71.12B)
- - les activités des consultants en informatique (cf62.02A, 62.09Z)
Chiffre d’affaire
MOD HUS ARCHITECTES à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
MOD HUS ARCHITECTES est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si MOD HUS ARCHITECTES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR17530817402
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MOD HUS ARCHITECTES de part son activité de 71.11Z ( Activités d'architecture) sont :
- 02332 : Entreprises d'architecture (85.4% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (4.8% des salariés)
- 02666 : Conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement (2.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- morgades, eloi
- morgades, enrique
Les modifications survenues dans l'administration de la société MOD HUS ARCHITECTES
- 2011-05-25 : Gérant : MORGADES Enrique
- 2012-09-16 : nomination du Gérant : Vanvlaenderen, Yohann Philippe
- 2014-11-11 : Gérant partant : Morgades, Enrique
- 2015-04-02 : nomination du Gérant : Morgades, Eloi
- 2018-03-09 : Gérant partant : Morgades, Eloi
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MOD HUS ARCHITECTES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MOD HUS ARCHITECTES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 530817402 00015 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2011-01-01 : samedi 01 janvier 2011 |
Activité principale de l'unité légale | 71.11Z : Activités d'architecture |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques |
Division | Activités d'architecture et d'ingénierie |
Activite | Activités d'architecture |
Synonyme | agence d'architecture, architecte, agences d'urbanisme, urbaniste, paysagiste |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MOD HUS ARCHITECTESIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MOD HUS ARCHITECTES- samedi 01 janvier 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/01/2011N° RCS : 530817402 - Dénomination : MOD-HUS ARCHITECTES - Adresse : 5 place de l'Eglise 77700 Chessy - Activité : L'éxercice de la profession d'architecte et d' urbaniste, en particulier la fonction de maître d'oeuvre et toutes missions se rapportant à l' acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace. - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 180000.00 EUR - Administration : Gérant : MORGADES Enrique
- mercredi 25 mai 2011: Modification
Bodacc B n°20110102 publié le 25/05/2011Annonce n° 3151 N° RCS : 530817402 - Dénomination : MOD-HUS ARCHITECTES L'éxercice de la profession d'architecte et d' urbaniste, en particulier la fonction de maître d'oeuvre et toutes missions se rapportant à l' acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace. - forme juridique : S.A.R.L. à associé unique - capital : 200000.00 EUR - Administration : Gérant : MORGADES Enrique - Modification : Augmentation de capital
- dimanche 16 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120179 publié le 16/09/2012Annonce n° 792 N° RCS : 530817402 - Dénomination : MOD-HUS ARCHITECTES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 200000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Vanvlaenderen, Yohann Philippe - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- lundi 17 septembre 2012: Depot des comptes
- lundi 26 août 2013: Depot des comptes
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- mardi 11 novembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140217 publié le 11/11/2014Annonce n° 1881 N° RCS : 530817402 - Dénomination : MOD-HUS ARCHITECTES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 200000 EUR - Administration : Gérant partant : Morgades, Enrique - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 02 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150065 publié le 02/04/2015Annonce n° 1166 N° RCS : 530817402 - Dénomination : MOD-HUS ARCHITECTES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 200000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Morgades, Eloi - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 28 septembre 2015: Depot des comptes
- mardi 27 septembre 2016: Depot des comptes
- mardi 26 septembre 2017: Depot des comptes
- vendredi 09 mars 2018: Modification
Bodacc B n°20180048 publié le 09/03/2018Annonce n° 1166 N° RCS : 530817402 - Dénomination : MOD-HUS ARCHITECTES - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 200000 EUR - Administration : Gérant partant : Morgades, Eloi - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 04 septembre 2018: Depot des comptes
- vendredi 23 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MOD HUS ARCHITECTES- samedi 01 janvier 2011 : Ouvert
5 PL DE L EGLISE 77700 CHESSY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MOD HUS ARCHITECTES- COLVIS CHRISTIAN : 30 RUE JEAN PAGES 33140 VILLENAVE D'ORNON
- HABAL RICHARD : 14 RUE PRADIER 75019 PARIS 19
- HAN MIJA : 15 RUE THIERS 51100 REIMS
- MACHON RAPHAEL : LE CORDONNIER 69770 VILLECHENEVE
- NIZOU CECILE : 12 RUE DE BELANTON 44300 NANTES
- PETIT PERRINE : 22 AV DE SAINT SEVERIN 45680 DORDIVES
- PREVERAL NOE : 43 RUE DU MOULIN VERT 75014 PARIS 14
- RICHARD MANUELA : 7 RTE DU BAS 33490 SAINT-MAIXANT
- SCHMITT HAROLD : 171 RUE DU FBG ST ANTOINE 75011 PARIS 11
- SIDIBE AMADOU : 10 RUE GABY MORLAY 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
- TESORINI FABIEN : 1 RUE DUVERGIER 75019 PARIS 19
- A2L ARCHITECTURE : 77 BD DE L EUROPE 34500 BEZIERS
- AGCE ARCHITECTURE D MEDALE - R LABOUP : 67 ALL DU 4 SEPTEMBRE 82400 VALENCE
- BOLZINGER ARCHITECTE : 41 ALL DE LA LIBERATION 57100 THIONVILLE
- DELAGE & DELAGE : 199 BD MACDONALD 75019 PARIS 19
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MOD HUS ARCHITECTES- ASTAR KEVIN : 4 RUE HADDOCK 77700 CHESSY
- BOUHARDE AURELIE : LD LES CHAMPS DU PRIEURE 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
- JANSEN SONIA : 3 PL SUZANNE AUBRY 77700 COUPVRAY
- LLANO DIEGO : 8 RUE DES SCANDINAVES 77700 SERRIS
- NGUYEN TRAN : 10 RUE VASCO DE GAMA 77700 SERRIS
- WILDMAN ANGELA : 81 RUE DES FLAMMES 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
- DISCAL : 39 RUE D'ESBLY 77700 COUPVRAY
- EXPLOGIS GEOPHYSIQUE : 1 RUE DES CAMPANULES 77700 MAGNY-LE-HONGRE
- INDIVISION PAINT : 18 CRS DE L'ELBE 77700 SERRIS
- LES AMIS DU MUSEE LOUIS BRAILLE : 13 RUE LOUIS BRAILLE 77700 COUPVRAY
- PUBLI TICKET : 16 RUE DES QUILLES 77700 CHESSY
- RAYSER : 3 PAS DES CORDELIERS 77700 SERRIS
- SCI ALIQUENT : 45 RUE DES CINELLES 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
- SCI CMJ : 1 RUE DES CELTES 77700 SERRIS
- SCI K.A.K. : 61 RUE DE LESCHES 77700 COUPVRAY
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MOD HUS ARCHITECTESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives