FSPRO
Présentation générale de FSPRO
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FSPRO et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FSPRO est situé au 145 RUE DE LA MONTAT 42100 SAINT-ETIENNE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 28 juillet 2011 et qui est immatriculée sous le numéro 533899522 au greffe de
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 85.59A ( Formation continue d'adultes)
L'activité déclarée au greffe est : Formation continue d'adultes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 85.59A (Formation continue d'adultes), les activités sont :
- - la formation interne des administrations publiques
- - la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active
Mais exclus
- - l'alphabétisation des adultes (cf85.20Z)
- - l'enseignement secondaire général (cf85.31Z)
- - l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z)
- - l'enseignement supérieur (cf85.4)
Chiffre d’affaire
FSPRO à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
FSPRO est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si FSPRO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR46533899522
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FSPRO de part son activité de 85.59A ( Formation continue d'adultes) sont :
- 01516 : Organismes de formation (46.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (10.1% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (40.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société FSPRO
- 2012-11-14 : Président : MIRIBEL Yann Sylvain Gérard en fonction le 03 Août 2011 Directeur général : NICOLAS Kévin en fonction le 03 Août 2011
- 2017-05-14 : Président : NICOLAS Georges en fonction le 09 Mai 2017
- 2018-12-13 : NICOLAS Georges nom d'usage : NICOLAS n'est plus président. FOUILLAT Laurent nom d'usage : FOUILLAT devient président
- 2020-06-21 : FOUILLAT Laurent nom d'usage : FOUILLAT n'est plus président. FLS devient président
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FSPRO et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FSPRO |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 533899522 00031 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2011-07-28 : jeudi 28 juillet 2011 |
Activité principale de l'unité légale | 85.59A : Formation continue d'adultes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Enseignement |
Sous section | Enseignement |
Division | Autres activités d'enseignement |
Activite | Formation continue d'adultes |
Synonyme | formation continue |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FSPROIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FSPRO- jeudi 28 juillet 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 28/07/2011N° RCS : 533899522 - Dénomination : FS PRO - Adresse : - Activité : la formation pour adultes en matière de sécurité et de santé. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 4000.00 EUR - Administration : Président : MIRIBEL Yann Sylvain Gérard Directeur général : CHAMBRIAS Didier Directeur général : CHARNET Anthony Jean Noël Directeur général : NICOLAS Kévin
- mercredi 14 novembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120220 publié le 14/11/2012Annonce n° 1290 N° RCS : 533899522 - Dénomination : FS PRO - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : MIRIBEL Yann Sylvain Gérard en fonction le 03 Août 2011 Directeur général : NICOLAS Kévin en fonction le 03 Août 2011 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 07 décembre 2012: Depot des comptes
- lundi 10 février 2014: Depot des comptes
- mardi 29 juillet 2014: Modification
Bodacc B n°20140143 publié le 29/07/2014Annonce n° 778 N° RCS : 533899522 - Dénomination : FSPRO - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination. Modification de l'adresse du siège.
- samedi 27 juin 2015: Depot des comptes
- mercredi 17 août 2016: Depot des comptes
- dimanche 14 mai 2017: Modification
Bodacc B n°20170092 publié le 14/05/2017Annonce n° 846 N° RCS : 533899522 - Dénomination : FSPRO - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : NICOLAS Georges en fonction le 09 Mai 2017 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 01 juin 2017: Depot des comptes
- jeudi 19 juillet 2018: Depot des comptes
- jeudi 13 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180238 publié le 13/12/2018Annonce n° 1273 N° RCS : 533899522 - Dénomination : FSPRO La formation pour adultes et notamment en matière de sécurité, santé et sureté ainsi que le conseil. - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : NICOLAS Georges nom d'usage : NICOLAS n'est plus président. FOUILLAT Laurent nom d'usage : FOUILLAT devient président - Modification : Nouveau siège. Modification de l'administration. Modification de l'activité.
- jeudi 27 juin 2019: Depot des comptes
- dimanche 21 juin 2020: Modification
Bodacc B n°20200119 publié le 21/06/2020Annonce n° 826 N° RCS : 533899522 - Dénomination : FSPRO - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : FOUILLAT Laurent nom d'usage : FOUILLAT n'est plus président. FLS devient président - Modification : Modification de l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FSPRO- mercredi 04 juin 2014 : Fermé
16 RUE JEAN ZAY 42100 SAINT-ETIENNE - jeudi 08 novembre 2018 : Fermé
9 RUE DES BLEUETS 42490 FRAISSES - jeudi 08 novembre 2018 : Ouvert
145 RUE DE LA MONTAT 42100 SAINT-ETIENNE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FSPRO- BACROT ANTHONY : 59 RUE GEORGES CHARLON 59660 MERVILLE
- BENNOUR NORA : 16 AV DE LA REPUBLIQUE 95550 BESSANCOURT
- BOUSHABA RAMOUNA : 32 RUE DE PARADIS 75010 PARIS 10
- CURZOLA JEAN PIERRE : 29 RUE HECTOR PAPELARD 02400 ESSOMES-SUR-MARNE
- FINCH ALISSON : 780 CHE LE TISSIE 31330 MERVILLE
- HANERFELD LAEL : 5 CHE DE LA BADE 34150 ANIANE
- ROUSSEAU JEAN-LUC : 76 AV EDOUARD VAILLANT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- ASS RURALE FORMATION A LA GESTION : 38 RUE BELLANGER 76190 YVETOT
- DESTINATION MULTIMEDIA : 63 RUE SAINT MARTIN 95300 PONTOISE
- DT FORMATION : 113 RUE DE LA REPUBLIQUE 13002 MARSEILLE 2
- EI2S ENVIRONNEMENT INDUSTRIES DEUXSEVRES : 10 PL DU TEMPLE 79000 NIORT
- FORMANORD : AV DE FLANDRE 59170 CROIX
- MEDIAS : 8 RUE DU DAUPHINE 26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
- NATIVO : 26 RUE DE LONDRES 75009 PARIS 9
- POIL DE GRENOUILLE : 217 RTE DE BELLET 06200 NICE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FSPRO- BEN MANSOUR AMINE : 45 RUE BERTHELOT 42100 SAINT-ETIENNE
- BONCOMPAIN DAMIEN : 17 RUE DE LA LITHOGRAPHIE 42100 SAINT-ETIENNE
- CROS LOUIS : RUE DU PUITS LACHAUD 42100 SAINT-ETIENNE
- KHELIFI MEHDI : 28 RUE DES ARMURIERS 42100 SAINT-ETIENNE
- LAROCHE ARTHUR : 18 RUE DENIS PAPIN 42100 SAINT-ETIENNE
- MONTCENIS SYLVAIN : 23 RUE MULATIERE 42100 SAINT-ETIENNE
- CDLH : 13 RUE EDOUARD MARTEL 42100 SAINT-ETIENNE
- LH COSY : 4 ALL DES BOSQUETS 42100 SAINT-ETIENNE
- MORIZON DURIS : 51 RUE BASSE DES RIVES 42100 SAINT-ETIENNE
- SCI EDIS : 83 RUE GABRIEL PERI 42100 SAINT-ETIENNE
- SCI HUGOTESS : 23 RUE EMILE CLERMONT 42100 SAINT-ETIENNE
- SCI JULIEN : 53 CRS FAURIEL 42100 SAINT-ETIENNE
- SCM MAZENOD VALETTE : 17 PL DU BICENTENAIRE 42100 SAINT-ETIENNE
- SOLIDARI'TSE : 25 RUE DR REMY ANNINO 42100 SAINT-ETIENNE
- VITIMMO : 7 RUE DENIS PAPIN 42100 SAINT-ETIENNE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FSPRORéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives