HELIANT
Présentation générale de HELIANT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société HELIANT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société HELIANT est situé au 12 RUE DU DOCTEUR ROUX 91370 VERRIERES-LE-BUISSON
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 08 août 2011 et qui est immatriculée sous le numéro 534288071 au greffe de
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- - la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- - le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
- - le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
Mais exclus
- - la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- - le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- - les activités comptables (cf69.20Z)
- - les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- - les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
- - les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- - les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
Chiffre d’affaire
HELIANT à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
HELIANT est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse
TVA intracommunautaire
Si HELIANT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR44534288071
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à HELIANT de part son activité de 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (69.9% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (5.7% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (22.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société HELIANT
- 2014-01-24 : Président : CORBEL Paul Marie Jean modification le 16 Janvier 2014
- 2016-11-18 : Gérant : CORBEL Paul Marie Jean modification le 15 Novembre 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société HELIANT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | HELIANT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 534288071 00010 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2011-08-08 : lundi 08 août 2011 |
Activité principale de l'unité légale | 70.22Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Division | Conseil de gestion |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de HELIANTIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société HELIANT- lundi 21 octobre 2013: Depot des comptes
- vendredi 24 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140017 publié le 24/01/2014Annonce n° 2089 N° RCS : 534288071 - Dénomination : HELIANT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : CORBEL Paul Marie Jean modification le 16 Janvier 2014 - Modification : Modification de représentant. Modification de la forme juridique.
- vendredi 10 octobre 2014: Depot des comptes
- jeudi 06 août 2015: Depot des comptes
- vendredi 02 septembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 18 novembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160225 publié le 18/11/2016Annonce n° 1251 N° RCS : 534288071 - Dénomination : HELIANT - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : CORBEL Paul Marie Jean modification le 15 Novembre 2016 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant..
- samedi 15 juillet 2017: Depot des comptes
- mardi 09 octobre 2018: Depot des comptes
- vendredi 26 février 2021: Depot des comptes
- vendredi 26 février 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société HELIANT- lundi 08 août 2011 : Ouvert
12 RUE DU DOCTEUR ROUX 91370 VERRIERES-LE-BUISSON
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société HELIANT- BETANCOURT SAUCEDO NICOLE : 29 RUE HENRI IV 33000 BORDEAUX
- CHAPELIN CELINE : 51 8EME AVENUE 60260 LAMORLAYE
- COLLIN ESTELLE : 1 CHE DE LA GLACIERE 14111 LOUVIGNY
- LACOUR JEAN : 75 FG D'ANTRAIGUES 07600 VALS-LES-BAINS
- LAGRANGE JEAN-MICHEL : 37 RUE CHARLES DE GAULLE 17800 PONS
- LI CHRISTOPHE : 10 ALL ALFRED SISLEY 78540 VERNOUILLET
- OTA KOJI : 4 RUE MONCEY 75009 PARIS 9
- UGOLS CATHERINE : 59 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16
- ARTKETYPE : 64 CHE DE LA GLACIERE 06220 VALLAURIS
- CMI REAL ESTATE : 176 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- JPG PRIVATE EQUITY : 10 RUE BOBILLOT 75013 PARIS 13
- MACALLAN : 24 RUE JEANNE D ARC 94160 SAINT-MANDE
- MY GOOD OFFICE : 20 RUE CHAPPE 75018 PARIS 18
- NEGCOM : 21 RUE GEORGES DELPERIER 37000 TOURS
- ORYX PROJETS : 15 ALL DES CHATAIGNIERS 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société HELIANT- COPPE CELINE : 81 RUE D AMBLAINVILLIERS 91370 VERRIERES-LE-BUISSON
- DENEUVILLE ANNE CLAIRE : 26 ALL MOULIN MIGNEAUX 91370 VERRIERES-LE-BUISSON
- DESLANDES VINCENT : 2 SQ DES ERABLES 91370 VERRIERES-LE-BUISSON
- GHERABLI SALIM : 9 RUE DE L ANCIENNE POSTE 91370 VERRIERES-LE-BUISSON
- LOURY BEATRICE : 119 RUE ESTIENNE D ORVES 91370 VERRIERES-LE-BUISSON
- MONLUCQ JULIEN : 4 ALL DU GARDE MESSIER 91370 VERRIERES-LE-BUISSON
- PAPILLON ANNE-LAURE : 3 RUE DU DOCTEUR ROUX 91370 VERRIERES-LE-BUISSON
- SNASNI SOUFIANE : 87 RUE ESTIENNE D ORVES 91370 VERRIERES-LE-BUISSON
- VAN LISSUM ANNE SOPHIE : 7 RES AMBLAINVILLIERS 91370 VERRIERES-LE-BUISSON
- DIX-HUIT PERFORMANCE : 9 RUE DE MIGNEAUX 91370 VERRIERES-LE-BUISSON
- SC ABM INVEST : 112 RUE ESTIENNE D ORVES 91370 VERRIERES-LE-BUISSON
- SCI AMETHAIS : 12 RUE MAURICE BERTEAUX 91370 VERRIERES-LE-BUISSON
- SCI DU 13 RUE SAINT PIERRE : 33 RUE PIERRE CURIE 91370 VERRIERES-LE-BUISSON
- SCI DU 172-174 RUE ST MAUR : 3 CHE DES ANTES 91370 VERRIERES-LE-BUISSON
- SCI XEMARD : 21 LES GROS CHENES 91370 VERRIERES-LE-BUISSON
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société HELIANTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives